田勇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2023-05-25 |
---|
職務 | 董事 董事長 代理董事會秘書 |
---|
| 田勇先生:1970年出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,歷任烏魯木齊礦務局堿溝煤礦財務科出納、會計、副科長、科長,新疆煤礦機械廠副廠長,新疆鐵力機械有限責任公司執行董事兼總經理,新礦集團物資供應公司副經理,新礦集團財務資產部副部長、部長,神華新疆能源有限責任公司企業策劃部經理、社會事業部總經理、治理部部長,任職于新疆雪峰投資控股有限責任公司,新疆玉象胡楊化工有限公司黨委書記、董事長?,F任公司黨委書記、董事長。 |
汪欣 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2015-08-25 |
---|
職務 | 副總經理 董事 |
---|
| 汪欣女士:1972年3月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,大學學歷。歷任新疆自治區團委辦公室副主任科員、主任科員、機關黨委主任科員及副調研員、團委統戰部調研員、副部長、新疆青年聯合會副秘書長、秘書長,新疆新能源(集團)有限責任公司黨群工作部部長兼行政與信息化部部長,新疆新能源(集團)有限責任公司黨群工作部部長兼紀檢監察部部長?,F任公司黨委委員、董事、副總經理。 |
隋建梅 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2021-12-02 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 隋建梅女士:1979年7月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,助理會計師。歷任公司投資部投資規劃管理員,經濟運行部運營管理員、主管、副部長,新疆農牧業投資(集團)有限責任公司戰略發展部副部長?,F任新疆農牧業投資(集團)有限責任公司運營管理部部長,新疆健康產業投資股份有限公司董事長,新疆雪峰雙興商貿有限責任公司董事,新疆玉象胡楊化工有限公司監事會主席,新疆雪峰農業科技有限公司監事會主席,公司董事。 |
李永紅 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2022-06-24 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 李永紅先生:1967年8月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,2010年7月在職畢業于中央黨校,黨校研究生學歷,審計師。歷任西安北方慶華機電集團有限公司財務部副部長、資金結算中心主任、財務審計部副部長、財務審計部副部長兼海欣慶華醫藥化工有限公司監事會監事、財務部第一副部長、西安慶華民用**有限責任公司副總經理兼分黨委書記、西安慶華民用**股份有限公司副總經理、西安慶華民用**股份有限公司董事、財務總監、特能集團風險管理部部長、晉東公司總會計師、西安慶華民用**股份有限公司總經理、黨委副書記、黨委書記等職務?,F任安徽江南化工股份有限公司財務總監、西安慶華民用**股份有限公司董事長、安徽向科化工有限公司董事長。 |
姜兆新 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2018-12-28 |
---|
職務 | 董事 總經理 |
---|
| 姜兆新先生:1971年4月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,大學學歷。歷任公司安質科**檢驗員、安全質量技術員、安全質檢技術員,質量技術部質量技術員、質量檢測中心主任,工藝質量部副長,遷建辦副主任兼任民爆工程技術研究中心常務副主任,技術質量部部長,工程技術研發中心常務副主任,副總工程師,黨委委員;新疆恒基武裝守護押運股份有限公司黨委書記、董事長;現任新疆玉象胡楊化工有限公司董事,董事(代行董事長職責)、總經理。曾任雪峰科技常務副總經理。 |
邵明海 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2015-01-24 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 邵明海先生:1966年12月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,大學學歷。歷任本公司技術員、工程師、高級工程師、爆破工程師、供銷科副科長、總經理助理、投資規劃部部長、銷售部長、工會副主席,哈密三嶺黨委書記、副總經理?,F任公司黨委委員、董事、副總經理。 |
溫曉軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2022-06-24 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 溫曉軍先生:1976年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。2002年6月至2009年9月,任新疆天陽律師事務所律師;2010年9月至2013年8月,任新疆西域律師事務所黨支部書記、合伙人;2013年9月至2015年12月,任新疆思拓律師事務所副主任、合伙人;2016年5月至今,任國浩律師(烏魯木齊)事務所黨支部書記、主任、管理合伙人。2020年11月至今,任公司獨立董事。 |
孫杰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2022-06-24 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 孫杰先生:1980年7月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,中國人民大學商學院財務學博士、碩士生導師,副教授,自治區第三期“天山英才”人才?,F任新疆財經大學會計學院專業教師、財務管理系主任,從事企業集團財務管控模式、預算管理方法、國企混改以及公司治理研究,現主持自治區機關事務管理局《機關運行成本分析與控制》、國家自然科學基金項目《反腐敗與公司現金持有:影響、作用機制和經濟后果》(71862032)項目,已經完成新疆財經大學博士基金項目《國有企業集團管控模式研究》、中國人民大學研究生科學研究基金項目《管理者過度自信對企業現金持有決策的影響研究》(12XNH222)項目。 |
楊祖一 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 67 | 任職日期 | 2018-12-28 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 楊祖一先生:1957年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,教授級高級工程師。歷任阜新礦務局十二廠總工程師,北京礦務局化工廠副廠長;國防科工委民爆服務中心處長,中國**行業協會常務副秘書長?,F任深圳金源恒業科技有限公司董事長,北京安聯國科科技咨詢有限公司、北京國科安聯科技咨詢有限公司董事,本公司獨立董事。 |
馬璇 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2021-12-02 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 馬璇女士:1984年10月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,高級會計師、國際注冊內部審計師、國際注冊項目管理師,董秘資格證。歷任中國石油北京銷售公司財務資產部結算員,中國石油天然氣運輸公司合同管理員、審計員,特變電工新疆新能源股份有限公司投資合作經理,華金證券股份有限公司新疆分公司機構業務總監,公司審計部部長,新疆農牧業投資(集團)有限責任公司法務風控部部長、總法律顧問?,F任新疆農牧業投資(集團)有限責任公司審計部部長,北京力鼎匯信供應鏈管理有限公司執行董事,公司第四屆監事會主席。 |
高飛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2024-08-05 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 高飛先生:1987年10月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級工程師(工程副高級)。2010年09月至2012年12月任新疆雪峰民用**有限責任公司技術質量部機電技術員,2012年12月至2015年07月任新疆雪峰科技(集團)股份有限公司工程技術研發中心機電技術員,2015年07月至2016年03月任新疆雪峰科技(集團)股份有限公司銷售部主管,2016年03月至2018年03月任新疆雪峰科技(集團)股份有限公司工程技術研發中心機電主管,2018年03月至2018年07月任新疆安能爆破工程有限公司總經理助理,2018年07月至2019年11月任新疆雪峰科技(集團)股份有限公司經濟運行部副部長,2019年11月至2022年03月任新疆雪峰科技(集團)股份有限公司總經理助理兼經濟運行部部長,2022年03月至2022年08月任新疆雪峰科技(集團)股份有限公司總經理助理兼經濟運行部部長、新疆安能爆破工程有限公司黨支部書記、董事長,2022年08月至2024年04月任新疆雪峰科技(集團)股份有限公司總經理助理兼新疆安能爆破工程有限公司黨支部書記、董事長,2024年04月至今新疆玉象胡楊化工有限公司黨委書記、董事、董事長。 |
李靜 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2021-12-30 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 李靜女士:1980年7月出生,黨員,中國國籍,無境外永久居留權,??茖W歷,助理政工師。2011年3月-2012年12月,新疆雪峰民用**有限責任公司人力資源部綜合業務員;2012年12月-2021年5月,任新疆雪峰科技(集團)股份有限公司人力資源管理員;2021年5月至今,任新疆雪峰科技(集團)股份有限公司人力資源部主管。 |
呂文穎 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2017-03-24 |
---|
職務 | 財務總監 副總經理 |
---|
| 呂文穎 女,1973年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學學歷。歷任哈密三嶺公司財務部長、副總經理、黨委書記、紀委書記、董事、公司財務總監。 |
尼雅彬 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2017-03-24 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 尼雅彬,女,1985年4月出生,本科學歷,曾任新疆烏蘇啤酒有限責任公司辦事處渠道經理、新疆同濟堂健康產業股份有限公司證券事務代表。2014年1月獲得上海證券交易所董事會秘書資格證明。2017年2月至今任新疆雪峰科技(集團)股份有限公司證券部部長。 |
張新河 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2018-12-28 |
---|
職務 | 總工程師 |
---|
| 張新河 男,1975年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學學歷。歷任公司技術質量部技術轉讓項目負責人、部長、工程技術研發中心副主任、主任。 |