許開華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2006-12-11 |
---|
職務 | 董事長 董事 總經理 |
---|
| 許開華先生:1966年2月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,中南大學冶金材料專業研究生學歷,中南大學兼職教授,印尼萬隆理工大學兼職教授,公司創始人。曾在中南大學從事教學、研究,曾與東京大學山本研究室進行短期合作研究(受聘高級研究員),現任公司董事長兼總經理、中國循環經濟協會副會長、豐城市鑫源興新材料有限公司執行董事、深圳市匯豐源投資有限公司監事。 |
魏薇 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2021-09-10 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 魏薇,女,漢族,1983年2月生,中國人民大學民商法專業研究生學歷。曾任中信證券股份有限公司合規部副總裁、先鋒國盛投資基金管理有限公司董事總經理、中關村并購母基金投資總監、超威明智(橫琴)投資管理有限公司總經理?,F任北京京能同鑫投資管理有限公司合規總監。 |
王敏 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 65 | 任職日期 | 2006-12-11 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 王敏,女,漢族,1959年出生,會計學大專學歷。公司創始人之一,曾任安徽省馬鋼公司中板廠財務科長、深圳萬科企業股份有限公司下屬公司財務經理、深圳中物集團下屬公司財務總監,深圳市中金高能電池材料有限公司副總經理?,F任公司董事、常務副總經理、深圳市匯豐源投資有限公司執行董事。 |
周波 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2022-03-11 |
---|
職務 | 董事 常務副總經理 |
---|
| 周波,男,漢族,1968年出生,中國人民大學MBA研修班畢業,工程師,中國國籍,無境外永久居留權,歷任寶鋼集團朝陽精密帶鋼有限公司經營部經理、工程師,深圳市中金高能電池材料有限公司市場部經理,公司副總經理。 |
劉中華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2019-03-20 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 劉中華,男,漢族,1965年出生,碩士研究生學歷,會計學教授。曾任職于蘭州財經大學會計系、廣東外語外貿大學管理學院,現為廣東外語外貿大學會計學院教授、碩士研究生導師。兼任教育部會計學專業教學指導委員會委員,中國會計學會理事,中國對外經貿會計學會副會長,廣東省管理會計師協會常務副會長,廣東省會計學會常務理事,廣東省審計學會常務理事。2017年12月起任廣東省高速公路發展股份有限公司獨立董事 |
潘峰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2020-09-18 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 潘峰,男,漢族,1963年8月出生,中共黨員,畢業于清華大學材料物理專業,博士研究生學歷。曾任北京航空材料研究所工程師、廠長。1996年7月至今,任清華大學材料學院教授、博士生導師。2020年5月起任天通控股股份有限公司獨立董事,2020年6月起任崇義章源鎢業股份有限公司非獨立董事。 |
魯習金 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2022-03-11 |
---|
職務 | 職工監事 監事會主席 |
---|
| 魯習金,男,漢族,1971年出生,應用化學專業,MBA,研究生學歷,獲得國家高級職業經理人證書。2005年10月-2009年10月,任湖北荊工水泥股份有限公司副總經理;2009年10月-2012年5月,先后任荊門市格林美新材料有限公司副總經理,江西格林美資源循環有限公司總經理;2012年5月-2014年10月,任荊門市格林美新材料有限公司副總經理;2014年11月至今,任公司副總經理。 |
陳斌章 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 未知 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2022-03-11 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 陳斌章,男,漢族,1963年8月生,中共黨員,會計師。曾任香港正昌(集團)公司東莞印染有限公司財務部經理、湖北金恒會計師事務有限公司財務審計部會計師、湖北四季青景觀園林建設有限公司財務總監。2004年入職格林美,歷任荊門市格林美新材料有限公司財務總監、公司總會計師,現任公司總會計師。 |
宋萬祥 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2022-03-11 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 宋萬祥,男,漢族,1964年出生,會計專業大學學歷,高級會計師,2000年1月至2002年4月,任深圳市中金高能電池材料有限公司(中金嶺南下屬)財務部經理;2002年5月至2012年11月,先后任廣東嘉耀木業發展有限公司財務總監、風火創意股份管理有限公司財務總監;2012年12月至2013年5月,任江蘇凱力克鈷業股份有限公司財務總監;現任公司副總經理、財務總監。 |
吳光源 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2022-03-11 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 吳光源,男,漢族,1964年3月生,贛南師范大學(原贛南師范學院)化學專業畢業,冶金工程師。曾任江西贛縣稀士礦生產廠長,鴻晟化工實業有限公司生產技術部長,廠長等職務。2006年入職格林美,歷任荊門格林美新材料有限公司總經理助理、生產副總經理、事業部總經理、常務副總經理、公司副總經理?,F任公司副總經理 |
王健 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2019-03-20 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 王健:女,出生于1963年6月,中國國籍,無境外永久居留權,工業電氣自動化專業大學學歷,經濟師;1985年9月進入馬鞍山鋼鐵公司材料處工作,歷任科員、副科長,期間1986年7月-1987年7月到廈門大學經濟管理專業進修;2002年7月-2002年9月,任長沙力元新材料股份公司華南區市場銷售經理;2005年10月-2008年9月,任荊門市格林美新材料有限公司常務副總經理;2008年10月至今,任武漢格林美資源循環有限公司總經理。2019年3月起任格林美股份有限公司股東職工監事。 |
蔣淼 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2021-06-01 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 蔣淼,男,漢族,1984年6月生,荷蘭Wageningen University食品質量管理專業畢業,碩士研究生學歷。2013年入職格林美,歷任格林美股份有限公司進口部副總監、總監,前驅體海外市場部總監,鈷鎳原生原料戰略采購部總監,公司總經理助理、國內市場三部總監,現任公司副總經理。 |
張薇 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2022-03-18 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 張薇,女,土家族,1975年5月生,日本東北大學電子工學專業畢業,碩士學歷。曾先后任職于日立集團日立電線株式會社、湖南科力遠高技術集團有限公司、湖南科力遠新能源股份有限公司、科力遠CHS日本技研株式會社。2022年入職格林美,現任公司副總經理、雙碳戰略研究與ESG品牌推廣中心總監 |
唐洲 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2022-03-18 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 唐洲,男,漢族,1983年4月生,中共黨員,南京大學項目管理專業畢業,碩士學歷。曾任職于湖南海納新材料有限公司。2010年入職格林美,歷任江蘇凱力克鈷業股份有限公司研發部副經理,格林美(無錫)能源材料有限公司總經理助理,荊門市格林美新材料有限公司材料制造一部總裁、材料制造中心主任,公司總經理助理,現任公司副總經理、福安青美能源材料有限公司董事長 |
婁會友 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2022-03-18 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 婁會友,男,漢族,1986年6月生,中共黨員,蘭州財經大學金融學專業畢業,本科學歷。曾先后任職于富士康科技集團、深圳市信維通信股份有限公司。2016年入職格林美,歷任公司資金管理部經理、資金管理部總監、公司總經理助理,現任公司副總經理、資金總監。 |
張宇平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2017-02-27 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 張宇平,男,漢族,1979年5月生,中共黨員,中南大學應用化學專業畢業,工學博士。曾任中南大學化學化工學院團委書記、湖南金馬硅業有限公司總經理、湖南萬容科技股份公司副總經理、湖南朝暉環境科技公司總經理。2015年入職格林美,歷任公司環境產業發展總監、創新驅動辦主任、公司副總經理,現任公司副總經理。 |
潘驊 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2014-11-18 |
---|
職務 | 副總經理 董事會秘書 |
---|
| 潘驊先生:1978年2月出生,漢族,江南大學機械制造專業畢業,本科學歷。曾先后任職于無錫布勒機械制造有限公司、布勒設備工程(無錫)有限公司、無錫市東寅拉鏈有限公司。2009年入職格林美,歷任江蘇凱力克鈷業股份有限公司副總經理、格林美(無錫)能源材料有限公司總經理、公司副總經理,現任公司副總經理。 |
宋巍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2023-09-24 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 宋巍先生:1981年10月出生,漢族,加拿大里賈納大學公共管理專業畢業,碩士研究生學歷。曾任職于Desjardins Financial Securities。2009年9月入職格林美,歷任公司原料部經理、原料與設備進口中心總監、海外投資管理部總監、鈷鎳粉末與鈷鎳化學品外銷總監、期貨管理與商務部總監、鎳鈷原料調度中心主任、戰略原料采購一部與調度中心總監、投資者關系部總監、公司總經理助理,現任公司副總經理。 |
彭亞光 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2023-05-18 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 彭亞光先生:1989年12月出生,漢族,中共黨員,中南大學有色金屬冶金專業畢業,碩士研究生學歷。2014年7月入職格林美,歷任荊門市格林美新材料有限公司鎳鈷錳原料制造部品質技術經理、浸出車間主任、原料制造部總經理助理、副總經理、格林美印尼鎳資源項目組副總指揮。2019年7月至2020年4月任職于天津聯匯商業保理有限責任公司。2020年4月再次入職格林美,歷任荊門市格林美新材料有限公司原料制造中心副主任、原料制造中心主任、生產與市場任務調度中心常務副主任、格林美總經理助理,現任格林美副總經理、印尼青美邦新能源材料有限公司總經理。 |
王強 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2021-05-13 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 王強,男,漢族,1984年8月生,中共黨員,武漢理工大學給水排水工程、工商管理雙學位畢業,本科學歷。曾任中石化江漢石油工程設計有限公司項目工程師、專業負責人。2017年入職格林美,歷任格林美(天津)城市礦產循環產業發展有限公司副總經理、荊門市格林美新材料有限公司安全總監、格林美股份有限公司安全總監、格林美印尼項目部副總經理、公司總經理助理、荊門市格林美新材料有限公司副總經理,現任公司副總經理。 |
穆猛剛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2019-03-20 |
---|
職務 | 財務總監 副總經理 |
---|
| 穆猛剛先生:1981年8月出生,漢族,中國國籍,上海財經大學MBA,研究生學歷,中國注冊會計師,稅務師。2013年入職格林美,歷任江西格林美報廢汽車循環利用有限公司財務總監、揚州寧達貴金屬有限公司財務總監、格林美(無錫)能源材料有限公司財務總監、公司財務副總監、公司財務總監,現任公司副總經理、財務總監。曾任格林美股份有限公司代理董事會秘書。 |
張坤 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2019-03-20 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 張坤,男,1986年11月生,中共黨員,中南大學有色金屬冶金專業畢業,博士研究生學歷,博士后。2015年入職格林美,歷任格林美股份有限公司總經理辦公室常務副主任,格林美(無錫)能源材料有限公司副總經理、格林美廢物再生與新材料研究院院長,現任公司副總經理。 |
何陽 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 32 | 任職日期 | 2021-06-29 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 何陽,女,漢族,1992年10月生,中共黨員,中南大學行政管理專業畢業,碩士研究生學歷。2018年入職格林美,歷任公司行政助理、證券事務助理、投資者關系部副經理,現任公司證券事務代表。 |