畢于東 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2014-05-24 |
---|
職務 | 董事 董事長 |
---|
| 畢于東先生:1981年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2004年9月至2006年12月任公司外貿部經理,2007年11月至2011年6月任公司董事會秘書,2007年11月至今擔任公司董事,自2010年2月至2011年6月兼任公司副總經理,2020年5月至今擔任公司董事長,曾任山東赫達集團股份有限公司總經理。畢于東先生是淄博市第十六屆人大代表、淄博市勞動模范。 |
包臘梅 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2023-05-16 |
---|
職務 | 董事 總經理 |
---|
| 包臘梅女士:1968年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1991年7月至1993年5月,任無錫市第三橡膠廠翻譯;1993年5月至1995年11月,任無錫南榮液化氣有限公司事務科科長;1995年11月至1998年8月,任金柯有色金屬有限公司總經理特別助理;1998年8月至2004年8月,先后擔任式瑪涂料(昆山)有限公司總經理特助、人事行政經理、高級人事經理;2004年8月至2014年8月,任舍弗勒(中國)有限公司高級人力資源副總裁及大中華區最高管理委員會成員;2014年9月至2020年4月,任迅達(亞太)管理有限公司人力資源高級副總裁;2020年5月至2022年8月,任特睿賦思(上海)管理咨詢有限公司執行董事;2020年10月至今擔任公司董事長特別助理,曾任山東赫達集團股份有限公司副總經理。 |
林浩軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2023-09-13 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 林浩軍先生:1973年6月16日出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。1996年7月至1999年3月任儀征化纖集團公司PBT工程塑料廠值班長;1999年3月至2006年4月任式瑪涂料(昆山)有限公司生產經理等職務;2006年4月至2011年5月任瓦克化學(張家港)有限公司供應鏈經理;2011年6月至2012年8月任張家港順昌化工有限公司運營總監;2012年9月至2018年5月任江蘇科幸新材料有限公司總經理等職務;2019年1月至2023年6月任帝斯曼江山制藥(江蘇)有限公司持續改進總監;2023年7月加入公司,擔任纖維素醚事業部首席運營官。 |
畢松羚 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2014-05-24 |
---|
職務 | 董事會秘書 董事 副總經理 |
---|
| 畢松羚先生:1971年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1993年6月至1998年6月,任財務部主管會計、財務部經理;1998年7月至2002年3月,任公司總經理助理兼財務經理;2002年4月至2011年6月任公司董事、副總經理、財務總監;2011年6月至2018年8月任公司董事、副總經理、財務總監、董事會秘書;2018年8月至今任公司董事、副總經理、董事會秘書。 |
王磊 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2023-05-16 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王磊先生:1977年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,系山東財經大學法學院實踐教學中心主任,北京金誠同達(濟南)律師事務所兼職律師。 |
張俊學 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2021-07-15 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 張俊學先生:1966年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級會計師、注冊會計師。1987年7月至1990年7月任張店第一職業中專專業教師;1990年8月至1993年10月任淄博市物資局主管會計;1993年11月至1995年12月任淄博市金屬回收公司財務科長;1996年1月至1999年12月任山東淄博魯中審計師事務所部門經理;2000年1月至2004年12月任山東啟新有限責任會計師事務所部門經理;2005年1月至2021年8月任淄博魯信會計師事務所有限公司主任會計師;2021年8月至今任山東博華有限責任會計師事務所副所長;現任山東高青農村商業銀行股份有限公司董事。2021年7月至今擔任公司獨立董事。 |
楊向宏 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 64 | 任職日期 | 2020-05-06 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 楊向宏先生:1960年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,工科高分子材料碩士,高級職稱。楊向宏先生現任湖南華萃化工貿易有限公司董事、廣州叁思企業管理有限公司執行董事兼總經理、展辰新材料股份有限公司顧問、中國石化聯合會顧問、廣東軒霖新材料科技有限公司監事、蘇州奧斯汀新材料科技有限公司董事、遼寧奧克化學股份有限公司(300082)獨立董事、山東赫達集團股份有限公司(002810)獨立董事。公司第九屆董事會獨立董事。 |
楊濤 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2024-08-19 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 楊濤先生:1984年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年4月至2009年9月,擔任大連化工(江蘇)有限公司主辦工程師;2009年9月至2019年4月,擔任江蘇致為化工有限公司技術部經理;2019年6月至今,擔任山東赫達集團股份有限公司研發總監,2024年5月至今,擔任山東中福赫達新材料有限公司執行總經理。 |
張玉嶺 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2022-05-18 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 張玉嶺女士:1986年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科。2009年5月至2011年4月任中國人壽保險股份有限公司鄒平支公司組訓講師;2011年10月至2012年12月任鄒平豪盛巾被有限公司團支部書記;2016年4月至今先后任公司企管專員、高級人事專員。2022年5月至今擔任公司監事。 |
畢研剛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2014-05-24 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 畢研剛先生:1979年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2000年11月至2008年3月任淄博海天紡織有限公司生產技術處副處長;2008年加入公司,在公司營銷中心擔任醫藥銷售部經理;自2014年5月起擔任本公司監事;2020年5月至今擔任公司職工代表監事。 |
邱建軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2014-05-24 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 邱建軍,男,中國國籍,無境外永久居留權,1974年8月出生,本科學歷。1994年9月至1998年6月任公司預算科科長,1998年7月至1999年5月任公司供應部部長,1999年6月至2000年6月任公司質檢部部長,2000年7月至2003年9月任公司纖維素醚事業部車間主任,2003年10月至2011年1月任公司纖維素醚事業部經理,2007年11月至2011年6月擔任公司董事,2010年12月及2011年6月至今先后被聘任為公司副總經理。 |
蘇志忠 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2023-05-16 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 蘇志忠先生:1977年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1998年7月至2001年12月任華光集團有限公司財務主管、集團人力資源主管,2001年12月至2006年12月任淄博賽德克陶瓷顏料有限公司/淄博福祿新型材料有限公司人力資源部經理,2006年12月至2010年7月任斯比凱可山東生物制品有限公司人力資源部經理,2010年7月至2021年7月任淄博科勒有限公司高級人力資源經理,2021年7月至今任公司人力資源總監。 |
崔玲 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2022-07-25 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 崔玲,女,中國國籍,無境外永久居留權,1977年08月出生,本科學歷。1999年9月至2007年1月,任山東宏信化工股份有限公司主管會計,2007年1月至2018年1月先后任山東華安新材料有限公司財務部副經理、經理、財務總監,2018年4月加入公司,歷任公司財務部經理、財務總監。 |
戶莉莉 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2016-12-31 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 戶莉莉女士,中國國籍,無境外永久居留權,1981年9月出生,本科學歷,具有證券從業資格,已取得中國證監會認可的董事會秘書資格證書。2003年9月至2005年7月,任奇瑞汽車股份有限公司技術員;2005年7 月至2006年2月,任濟南和信咨詢有限公司總經理助理;2006年2月至2006年10月,任濟南大潤發有限公司培訓課長;2006年10月至2016年5月,任山東博潤工業技術股份有限公司人力資源助理、銷售經理、證券部經理、證券事務代表;2016年5月至今擔任公司證券部經理、證券事務代表。 |