鄒承慧 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2016-09-18 |
---|
職務 | 董事長 董事 總裁 代理董事會秘書 |
---|
| 鄒承慧先生:1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,EMBA學歷,畢業于長江商學院(EMBA),湖南大學(本科)。目前為長江商學院DBA在讀。鄒承慧先生擁有豐富的新能源行業經營管理經驗,是公司的創始人、實際控制人?,F任本公司董事長、總裁。 |
張金劍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2021-01-13 |
---|
職務 | 高級副總裁 董事 副董事長 |
---|
| 張金劍先生:1983年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,畢業于湖南大學工商管理學院(EMBA)、中南林業科技大學(本科),復旦大學高級經理工商管理核心課程研修班。2007年加入公司以來,曾先后任銷售經理、蘇州愛康薄膜新材料有限公司營銷總監、蘇州中康電力開發有限公司副總經理、戰略發展部總監,蘇州愛康金屬科技有限公司總經理、蘇州愛康光電科技有限公司營銷中心副總裁、公司監事會主席、浙江愛康光電科技有限公司董事長兼總經理?,F任公司董事、副董事長、高級副總裁。 |
施周祥 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2022-10-17 |
---|
職務 | 董事 財務總監 高級副總裁 |
---|
| 施周祥先生:1975年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷,持有特許管理會計師(CIMA)、注冊稅務師(CTA)、中級會計師等專業資格。2017年10月至2021年4月擔任蘇州安潔科技股份有限公司財務總監,1999年9月至2017年9月先后在飛創電訊(蘇州)有限公司、蘇州尚美國際化妝品有限公司等外資企業擔任財務經理、財務總監職務。2021年4月2022年9月擔任公司董事長助理?,F任本公司高級副總裁、財務總監。 |
田野 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2024-03-20 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 田野先生:1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。曾先后就職于上海隧道工程股份有限公司、普華永道中天會計師事務所、興業證券股份有限公司、江蘇常寶鋼管股份有限公司、江蘇愛康實業集團有限公司,擔任過高級經理、財務負責人、董事長助理、副總裁、審計負責人等職務,曾任浙江愛康新能源科技股份有限公司監事。 |
黃玉林 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2023-09-25 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 黃玉林先生:1986年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,大連理工大學工學學士、浙江大學金融學碩士、華中科技大學工商管理碩士。曾先后任職綠尚太陽能科技(上海)有限公司、江蘇熔盛重工有限公司外事辦外事員、“海洋石油201”項目組行政人事經理、江蘇熔盛重工有限公司融資經理、公司融資經理、蘇州愛康能源集團股份有限公司資金部負責人,現擔任浙江愛康光電科技有限公司董事、副總經理兼董事會秘書,公司融資部負責人。 |
鄒曉玉 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2020-11-12 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 鄒曉玉女士:1971年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,四川大學行政管理專業。曾先后任公司行政部后勤主任、行政部副經理,蘇州愛康薄膜新材料有限公司行政部經理、江陰愛康農業科技有限公司總經理、贛州愛康生態農業有限公司總經理、贛州愛康光電科技有限公司副總經理?,F任本公司董事。 |
官彥萍 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2022-01-28 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 官彥萍女士:1983年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,畢業于中山大學。先后擔任過江蘇愛康實業集團有限公司總裁秘書、總裁辦主任、人力資源總監、副總經理,蘇州愛康能源集團股份有限公司副總經理、公司監事會主席?,F任本公司董事。 |
楊勝剛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2019-08-22 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 楊勝剛先生:1965年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷,畢業于武漢大學,獲經濟學博士學位,教授,博士生導師。曾擔任湖南理工學院政治系助教、副系主任、講師;湖南財經學院國際經濟系系主任、副教授;湖南大學金融學院院長、教授、博士生導師;湖南大學金融與統計學院院長、教授、博士生導師;湖南大學副校長、教授、博士生導師?,F任湖南大學工商管理學院教授、博士生導師,雪天鹽業集團股份有限公司獨立董事。 |
劉會蓀 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 63 | 任職日期 | 2022-10-17 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 劉會蓀先生:1961年出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷,畢業于哈爾濱工業大學,獲管理科學與工程博士學位,高級工程師。曾擔任江西航海儀器廠技術科工程師、車間主任,江蘇海陸鍋爐集團有限公司高級工程師、總經理助理,張家港市經濟體制改革委員會副主任,張家港市行政審批服務中心副主任,張家港市政協副主席、政協二級調研員,民建江蘇省委委員,民建蘇州市委常委,民建張家港基層委員會主委,蘇州市人大代表、政協委員。 |
徐錦榮 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 69 | 任職日期 | 2022-10-17 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 徐錦榮先生:1955年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,畢業于江蘇商業管理干部學院。曾擔任鹽城市財政局辦事員、副科長、副局長;濱??h副書記、常務副縣長;江蘇省財政廳商貿處副處長、處長,工交處處長;江蘇省國有資產經營(控股)有限公司副總經理;江蘇宏圖電子信息集團有限公司董事長、總經理;江蘇高科技投資集團有限公司董事長、黨委書記;江蘇沿海創新資本管理有限公司總裁?,F任南京詠圣厚坤股權投資管理有限公司董事長。 |
胡希榮 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 中專 |
---|
年齡 | 71 | 任職日期 | 2023-01-09 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 胡希榮先生:1953年出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷,畢業于中國農業銀行常州分行職工中等專業學校,同濟大學經濟與管理學院MBA課程高級研修結業,經濟師。曾擔任中國農業銀行江陰支行華士營業所、陸橋營業所副主任、主任,新橋營業所主任,農工商信貸科科長,江蘇海達科技集團有限公司副總經理,江陰東華鋁材科技有限公司總經理。 |
周品娟 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2023-09-08 |
---|
職務 | 職工監事 監事會主席 |
---|
| 周品娟女士:1982年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,揚州大學國際經濟與貿易專業,曾任江蘇沙鋼股份有限公司外貿銷售代表,2010年加入本公司,先后擔任蘇州愛康光電科技有限公司采購部總監、本公司運營中心總監、營銷中心商務支持總監?,F任本公司職工代表監事、供應鏈中心負責人。 |
蘇雅亭 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2024-03-20 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 蘇雅亭先生:1983年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。曾長期就職于海爾智家股份有限公司,先后擔任過海爾EPG集團內控負責人、智家內控體系經理、風控審計經理等職務;2022年8月至今,擔任公司審計總監。 |
商薈 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2024-05-20 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 商薈女士:1989年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。先后擔任過江蘇愛康實業集團有限公司秘書室主任、江蘇承光新能源有限公司資金總監等職務;2024年5月至今,擔任公司總裁辦人力資源部招聘總監。 |
陳志杰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2023-06-19 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 陳志杰先生:1988年出生,中國國籍,無境外永久居留權。本科學歷,南京審計大學審計學專業。2011年7月至2015年3月擔任江蘇陽光股份有限公司證券事務專員,2015年3月至2017年3月擔任上海中洲特種合金材料股份有限公司證券事務代表,2017年3月至2018年5月擔任江蘇愛多能源科技股份有限公司證券事務代表、證券部經理,2018年7月至今,擔任本公司投資管理主任。 |