張波 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2009-03-09 |
---|
職務 | 董事長 董事 總經理 |
---|
| 張波先生:1963年10月出生,漢族,畢業于華南工學院(現華南理工大學)計算機系,獲學士學位。曾任職于廣東電子研究所擔任技術骨干、廣東省實驗電子廠擔任副廠長、深圳豐達通訊有限公司擔任廠長,是本公司及安居寶品牌的主要創始人。張波先生是樓宇對講行業標準的起草者之一,曾被評為“中國安防十大領軍人物”,獲得“中國安防十年開拓獎”和“改革開放30年影響中國安防30人”殊榮,2009年被廣東省安全技術防范行業協會聘任為“廣東省安全技術防范專家委員會專家”。目前擔任公司董事長兼總經理。 |
張頻 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 未知 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2009-03-09 |
---|
職務 | 董事 副董事長 副總經理 |
---|
| 張頻先生:1966年出生,2003年至今,先后擔任廣州市安居寶科技有限公司、廣州市安居寶數碼科技有限公司副總經理,目前擔任公司副董事長兼副總經理。 |
李樂霓 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2009-03-09 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 李樂霓女士:1964年出生,畢業于廣東工業大學(原名廣東省建筑工程??茖W院)工業與民用建筑專業班。曾任職于廣州市東山建筑設計院從事建筑設計工作,并于1992年12月被評審為建筑工程師;2002年,先后擔任廣州市安居寶科技有限公司、廣州市安居寶數碼科技有限公司監事、審計部部長,目前擔任公司董事。 |
鄧沫 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2021-06-15 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 鄧沫女士:1972年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于上海財經大學貿易經濟系,本科,獲經濟學學士學位,高級審計師,注冊會計師,曾先后擔任廣州注冊會計師協會專業指導委員會委員,廣東省注冊會計師協會兼職業務監管員,廣州市審計局特約審計員,廣州大學華立學院的校外專家及學士學位論文評審小組成員,廣州市建筑集團、廣州市產權交易所、開發區金融局等機關企事業單位的評審專家,廣東省人民政府國有資產監督管理委員會兼職外部董事,廣東省資產評估協會評估專家,廣州市房地產估價協會評估專家,廣州市多浦樂電子科技公司獨立董事,武漢紅桃K集團江門分公司主管會計,廣東誠信審計師事務所項目經理、質控室負責人、主任會計師及法定代表人等職務?,F任中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所負責人。 |
吳翔 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2024-03-26 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 吳翔先生:1963年4月出生,畢業于華南理工大學計算機專業,碩士學歷,曾先后擔任江西省計算技術研究所工程師,廣東省郵電管理局高級工程師,中國電信股份有限公司廣東分公司互聯網業務事業部副總經理,擁有豐富的行業經驗。 |
范文梅 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 未知 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2009-03-09 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 范文梅女士:1967年出生,中國國籍,會計師,具有會計師資格。2003年加入安居寶從事財務工作,曾擔任廣州市安居寶數碼科技有限公司審計主管,現任公司監事會主席、審計部部長。 |
林文珊 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 33 | 任職日期 | 2023-05-23 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 林文珊女士:1991年7月出生,本科,畢業于中山大學新華學院會計專業。2014年8月-2018年12月,在立信會計師事務所特殊普通合伙(廣東分所)任職審計員、高級審計員;2019年1月-2020年7月,在廣東奧迪安監控技術股份有限公司任職財務經理;2020年8月至今,在廣東安居寶數碼科技股份有限公司任職財務經理,同時任浙江臺州智泊寶科技有限責任公司監事。 |
文敬南 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2022-04-07 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 文敬南先生:1980年1月出生,中國國籍,2004年7月畢業于江西理工大學(原南方冶金學院)自動化專業,并獲得工學學士學位。2004年10月進入廣東安居寶數碼科技股份有限公司工作至今,主要從事電子技術開發相關工作,期間歷任工程師、產品組組長、研發中心副主任。 |
向陽 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2018-03-20 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 向陽先生: 1972年01月出生,中國國籍,畢業于中山大學行政管理學專業,本科學歷,曾任立信染整機械(深圳)有限公司人力資源經理、廣東億海機械有限公司人力資源總監職務;2014年2月至2018年2月擔任公司總經理助理職務,自2018年3月起擔任公司副總經理。 |
黃園緣 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2023-03-05 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 黃園緣女士:1974年10月出生,中國國籍,2003年完成中國人民大學商學院“工商管理(MBA)碩士課程研修結業。1993年進入公司,歷任銷售經理,業務部部長,總經理助理職務。 |
張煥清 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2023-03-05 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 張煥清女士:1978年2月出生,中國國籍,畢業于湖南省郴州機械電力工程學校,2000年進入公司,歷任銷售經理,業務部部長,總經理助理職務。 |
高靜遲 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2015-07-17 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 高靜遲先生:1970年出生,畢業于北京郵電大學計算機專業,獲學士學位;1991年8月-2001年8月,任職于廣州郵電通信設備有限公司,從事產品研發工作,任職研發工程師、項目組負責人,參與項目:電話交換機、PCM傳輸設備;2001年8月-2003年7月,任職于廣州郵電通信設備有限公司,從事產品研發工作,任職總工程師、副廠長,參與項目:PCM傳輸設備、PDH光傳輸設備、網管系統;2003年7月-2007年5月,任職于廣州市易視通訊網絡技術有限公司,從事產品研發工作,任職技術總監,參與項目:網絡攝像機、視頻服務器、數字社區;2007年5月-至今,任職于廣東安居寶數碼科技股份有限公司,從事產品研發工作,任職副總工程師、研發中心主任,參與項目:遠距離總線傳送技術、嵌入式開發技術、音視頻數字處理技術、網絡傳送技術。 |
張舒茗 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2013-05-13 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 張舒茗女士:1979年出生,中國國籍,畢業于西南科技大學工業自動化專業。2001年進入公司,先后擔任公司技術服務部部長助理、部長、總經理助理。2013年5月至今,擔任公司副總經理。 |
吳若順 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ??茖W歷 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2019-07-11 |
---|
職務 | 財務總監 董事會秘書 |
---|
| 吳若順先生:1977年10月出生,中國國籍,畢業于九江財經高等??茖W校(現九江學院)會計電算化專業,曾任廣州市優氏工藝品有限公司財務經理職務;自2008年3月起先后擔任公司財務部主管、財務部副部長、財務部部長、總經理助理職務。目前擔任公司財務總監。 |
駱偉明 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2012-12-14 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 駱偉明先生:中國國籍,畢業于廣東金融學院財務管理專業,管理學學士,持有董事會秘書資格證、獨立董事資格證、證券從業資格。曾先后擔任廣州毅昌科技股份有限公司財務會計、進出口會計主管、稅務主管、稅務經理兼投資管理主管職務,并參與廣州毅昌科技股份有限公司首次公開發行股票并在深圳證券交易所中小板上市發行的相關工作。2012年8月進入公司,至今擔任公司證券事務代表職務。 |
張瑞斌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2009-03-09 |
---|
職務 | 總工程師 |
---|
| 張瑞斌先生:1970年出生,畢業于北京郵電大學計算機專業,獲學士學位;1992年9月-1998年5月,任職于廣州郵電通信有限公司第二研究所,從事通信設備產品研發,任職助工、工程師、副所長、所長,參與主持項目:實時多任務操作系統、7號信令系統、8000門程控交換機、V5接口用戶環路設備;1998年5月-2000年8月,任職于廣州郵電科學技術研究院多媒體部,從事多媒體技術研究工作,任職工程師、項目負責人,參與主持項目:7號信令網關、VOIP系統;2000年8月-2003年8月,任職于廣州創想科技股份有限公司,從事網絡通信產品研發工作,任職技術總監,參與主持項目:IP電話網關;2003年8月-2007年5月,任職于廣州市易視網絡通訊技術有限公司,從事安防產品研發工作,任職副總經理、總工程師,參與主持項目:網絡攝像機、視頻服務器、數字社區系統;2007年5月至今,任職于廣東安居寶數碼科技股份有限公司,從事安防研發工作,任職總工程師,參與主持項目:可視對講系統、智能小區管理系統、數字社區系統、云對講系統等。 |