鄒淦榮 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2016-09-01 |
---|
職務 | 董事長 董事 總裁 |
---|
| 鄒淦榮先生,中國國籍,1963年5月生,畢業于華東交通大學機制工藝與設備專業,大學本科學歷;于2000年9月至2007年10月歷任惠州市華陽集團有限公司副總裁、董事,2007年10月至2011年5月任惠州市華陽集團有限公司董事、總裁;2011年5月至2013年9月任惠州市華陽集團有限公司董事長、總裁;現任惠州市華陽集團股份有限公司董事長、總裁,惠州市華陽投資有限公司董事長,惠州市大越第一投資有限公司執行董事,安特(惠州)工業有限公司董事,安特惠州(香港)工業有限公司董事,惠州安特科技工業有限公司董事,安特科技(香港)有限公司董事。 |
吳衛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2016-09-01 |
---|
職務 | 董事 副總裁 |
---|
| 吳衛先生,中國國籍,1966年10月生,畢業于清華大學材料科學與工程專業,大學本科學歷;于2002年11月至2013年9月任惠州市華陽集團有限公司董事、副總裁;現任惠州市華陽集團股份有限公司董事、副總裁,信華精機有限公司董事,惠州市華陽投資有限公司董事,重慶信華精機科技有限公司董事、杭州信華精機有限公司董事,惠州市華信投資有限公司執行董事,海寧信華電子有限公司董事。 |
張元澤 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2016-09-01 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 張元澤先生,中國國籍,1963年5月生,畢業于清華大學經濟管理學院,研究生學歷;2005年3月至2014年12月,任惠州華陽醫療器械有限公司董事長;2009年11月至2014年12月,任惠州華陽醫療器械有限公司總經理;2011年5月至2013年9月,任惠州市華陽集團有限公司董事;現任惠州市華陽集團股份有限公司董事,惠州市華陽投資有限公司董事,惠州市華陽光學技術有限公司董事。 |
孫永鏑 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2016-09-01 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 孫永鏑先生,中國國籍,1969年4月生,畢業于合肥工業大學管理工程系,大學本科學歷;2008年7月至2011年5月任惠州市華陽集團有限公司財務總監,2011年5月至2013年9月任惠州市華陽集團有限公司董事、董事會秘書、財務總監;2013年9月至2019年9月任惠州市華陽集團股份有限公司董事、董事會秘書、財務總監;現任惠州市華陽集團股份有限公司董事、董事會秘書、副總裁、財務負責人,惠州市華陽投資有限公司董事,重慶信華精機科技有限公司董事。孫永鏑先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。 |
李道勇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2016-09-01 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 李道勇先生,中國國籍,1963年6月生,畢業于西南林學院林業機械運用和修理專業,大學本科學歷;于2005年8月至2013年9月任惠州市華陽集團有限公司董事、副總裁;現任惠州市華陽集團股份有限公司董事、副總裁,惠州市華陽投資有限公司董事,信華精機有限公司董事,杭州信華精機有限公司董事,重慶信華精機科技有限公司副董事長,惠州市華新投資有限公司執行董事,海寧信華電子有限公司董事。 |
孟慶華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2022-09-06 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 孟慶華先生:1965年7月出生,中國國籍,無永久境外居留權,大學本科學歷;2007年10月至2017年4月任深圳市瑞通特達通訊科技有限公司區域經理;2019年3月至2020年7月任廣州友田機電設備有限公司董事;2021年6月至2022年4月任偉樂視訊科技股份有限公司董事;現任廣東中科科創創業投資管理有限責任公司執行副總裁、廣州銘康生物工程有限公司董事、廣州立達爾生物科技股份有限公司董事、東莞市中泰模具股份有限公司董事、廣東駿匯汽車科技股份有限公司董事、廣東鮮美種苗股份有限公司董事、廣州極豆網絡科技有限公司董事、廣東中科白云投資管理有限公司監事。 |
馮國燦 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2024-07-15 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 馮國燦先生:1962年9月出生,中國國籍,1999年獲香港浸會大學哲學博士(計算機專業),2000年至2002年在英國Bradford等大學數字媒體研究中心做博士后;主要研究領域模式識別、機器學習等,主持和參加了國家自然科學等20余項科學研究項目,在IEEE Trans. PAMI等學術期刊和會議發表論文100余篇;2014-2019年連續6年入選愛思唯爾(Elsevier)計算機科學中國高被引學者排行榜。曾任第七屆中國工業與應用數學會常務理事,第五、六屆廣東省工業與應用數學學會理事長。2000年1月至2004年4月,任中山大學數學學院副教授;2004年5月至2022年10月,任中山大學數學學院教授;2005年9月至2022年10月,任中山大學數學學院博士生導師?,F任廣東省數學會副理事長及人工智能專業委員會主任,廣東省工業與應用數學學會名譽理事長。 |
魏志華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2019-09-06 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 魏志華先生,中國國籍,1983年6月生,廈門大學管理學院博士,財務學專業。曾被評為全國領軍(后備)人才(學術類)、2015年度中國人文社科最具影響力青年學者、福建省高校杰出青年科研人才。2010年8月至2013年7月,任廈門大學經濟學院財政系助理教授、碩士生導師;2013年8月至2018年7月,任廈門大學經濟學院財政系副教授;2015年11月至今,任廈門大學經濟學院財政系博士生導師;2018年8月至今,任廈門大學經濟學院財政系教授;2018年4月至今,任南寧百貨大樓股份有限公司獨立董事;2018年5月至今,任廈門億聯網絡技術股份有限公司獨立董事;2018年10月至今,任福建東百集團股份有限公司獨立董事。魏志華先生已取得獨立董事資格證書。 |
羅中良 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2019-03-26 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 羅中良先生,中國國籍,1968年9月生,西安交通大學碩士研究生,自動化儀表與裝置專業,高級工程師。1994年-2009年,任佛山科學技術學院教師;2009年至今,任惠州學院教師;2019年3月至今,任惠州市華陽集團股份有限公司獨立董事。羅中良先生已取得獨立董事資格證書。 |
溫惠群 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2016-09-01 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 溫惠群女士,中國國籍,1963年5月生,畢業于華南理工大學汽車與拖拉機專業,大學本科學歷;于2001年5月至2013年9月任惠州市華陽集團有限公司人力資源部經理,2011年5月至2013年9月任惠州市華陽集團有限公司監事會主席;現任惠州市華陽集團股份有限公司監事會主席、人力資源部總監;惠州市華陽投資有限公司監事會主席;惠州市大越第二投資有限公司執行董事、總經理。 |
孫偉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2022-09-06 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 孫偉先生:1969年11月出生,中國國籍,本科學歷;2014年11月至今,在江蘇華越投資有限公司(原名稱為:惠州市華陽投資有限公司)從事會計工作,現任江蘇華越投資有限公司財務負責人。 |
黃勇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2018-11-02 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 黃勇先生, 中國國籍,1966年10月出生,畢業于沈陽建筑大學機械制造專業,大學本科學歷。2000年11月至2013年12月,擔任公司企業管理部副經理;2014年01月至2018年06月,擔任公司工業研究院技術管理部經理;現任公司工業研究院副院長、惠州市華陽集團股份有限公司監事、惠州市華陽投資有限公司監事、惠州市大越第一投資有限公司監事。 |
韓繼軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2022-09-06 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 韓繼軍先生:1967年4月出生,中國國籍,大學本科學歷;2005年5月至2012年6月于惠州華陽通用電子有限公司歷任事業所所長、制造本部部長、總經理助理、副總經理;2012年7月至2018年6月任惠州華陽通用電子有限公司總經理;現任惠州市華陽集團股份有限公司副總裁,惠州市華陽多媒體電子有限公司董事長、總經理,惠州市華陽智能技術有限公司執行董事。 |
劉斌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2022-09-06 |
---|
職務 | 常務副總裁 |
---|
| 劉斌先生,中國國籍,1965年7月生,畢業于江西工業大學(現名:南昌大學),大學本科學歷;1995年2月至2002年2月于惠州市信華精機有限公司江北事業所歷任技術員、工程師、技術課長、分廠副廠長、分廠廠長;2002年3月至2009年7月于惠州市華陽多媒體電子有限公司永華事業所歷任總經理助理、副總經理、常務副總經理、公司工會主席等職務;現任惠州市華陽集團股份有限公司副總裁,惠州市華陽精機有限公司總經理、董事長 |
李翠翠 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2020-08-31 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 李翠翠女士,中國國籍,1986年04月生,畢業于中南財經政法大學,本科學歷;2010年7月至2011年7月任廣東生益科技股份有限公司證券事務代表;2011年7月至2014年9月任深圳市沃爾核材股份有限公司證券事務代表;2014年9月至2015年5月任深圳市宇順電子股份有限公司證券事務代表;2015年5月至今任惠州市華陽集團股份有限公司證券事務代表 |
方卉 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2021-04-26 |
---|
職務 | 內部審計負責人 |
---|
| 方卉女士,中國國籍,1977年2月生,畢業于湖南商學院(現名:湖南工商大學),本科學歷,會計學專業。1999年8月至2005年7月,歷任信華精機有限公司成本會計、財務主管、財務經理;2005年8月至今,歷任惠州華陽通用電子有限公司財務部經理、總監。 |
彭子彬 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2022-09-06 |
---|
職務 | 財務負責人 |
---|
| 彭子彬先生:1982年11月出生,中國國籍,大學本科學歷;2005年7月至2013年5月于惠州市華陽數碼特電子有限公司歷任會計員、財務主任;2013年6月至2020年10月于惠州市華陽集團股份有限公司歷任會計部副經理、經理;2020年11月至2022年9月,任惠州市華陽集團股份有限公司財務管理中心副總監;現任惠州市華陽集團股份有限公司財務負責人。 |
陳靜霞 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 32 | 任職日期 | 2024-03-28 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 陳靜霞女士,中國國籍,1992年02月生,本科學歷,中級會計師,持有法律職業資格證書,已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。2014年7月加入惠州市華陽集團股份有限公司至今,歷任財務管理中心資金管理專員,董事會辦公室證券事務助理、證券事務副主任。 |