何齊書 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2015-03-20 |
---|
職務 | 董事 董事長 |
---|
| 何齊書先生:1968年出生,中國國籍,無海外居留權,中共黨員,工程管理碩士,高級工程師。1993年7月參加工作,曾任2672工廠技術員、科長、采購部部長,蕪湖新興鑄管有限責任公司修建部部長、總經理助理、副總經理、總經理、黨委副書記,新興鑄管新疆控股控股集團總經理、黨委副書記等;2015年10月-2017年11月任本公司黨委常委;2015年10月至今任本公司董事,2016年10月-2017年12月任本公司常務副總經理,2017年12月起任本公司總經理、黨委副書記。 |
楊樹峰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2024-03-21 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 楊樹峰先生:1981年出生,中共黨員,中國國籍,無海外居留權,工學博士,教授。2012年7月參加工作,曾任北京科技大學冶金與生態工程學院講師、副教授,2018年11月-2019年7月美國普渡大學西北分校機械工程學院訪問學者,2019年6月至今擔任北京科技大學冶金與生態工程學院教授,2021年1月至今擔任北京科技大學綠色低碳鋼鐵冶金全國重點實驗室副主任。 |
張華民 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 69 | 任職日期 | 2024-03-21 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 張華民先生:1955年4月出生,漢族,中國國籍,無海外居留權,博士研究生,研究員。1972年2月參加工作,曾任日本東洋曹達株式會社實習研究員,大連理工大學副教授、教授,南方化學(德國)日本公司客座研究員,日本關西新技術研究所能源環境研究室研究室主任,大連化物所燃料電池工程中心主任、研究員,大連化物所質子交換膜燃料電池研究組組長、研究員,2008年10月至今015年9月擔任大連融科儲能技術發展有限公司副總經理、總工程師;2015年10月至今擔任大連融科儲能技術發展有限公司收益科學家,2011年8月-2015年4月擔任大連化物所儲能技術研究部部長、研究員,2015年4月至今擔任大連化物所儲能技術研究部首席研究員。 |
劉濤 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2022-11-21 |
---|
職務 | 總經理 董事 |
---|
| 劉濤先生:1978年出生,中共黨員,中國國籍,無海外居留權,工學碩士,高級工程師。2003年7月參加工作,曾任新興鑄管子公司蕪湖新興煉鐵部電氣工程師、銷售部業務經理、銷售部副部長、特鋼部部長、銷售中心總經理、總經理助理、副總經理、常務副總經理、黨委書記;2018年1月起任蕪湖新興黨委書記、執行董事、法定代表人。2021年10月起任蕪湖新興新材料產業園有限公司執行董事、法定代表人。2022年11月起任本公司總經理,2022年12月起任本公司董事。 |
李遠慧 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2024-03-21 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 李遠慧女士:1975年出生,中共黨員,中國國籍,無海外居留權,管理學博士,北京交通大學博士研究生導師,第六批全國稅務領軍人才,全國百篇優秀管理案例獲得者,中國注冊會計師、中國注冊稅務師,會計專業人士。2000年4月參加工作,曾任北京交通大學經濟管理學院助教、講師、副教授,2018年12月至今擔任北京交通大學經濟管理學院教授。 |
王忠誠 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 66 | 任職日期 | 2021-01-28 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王忠誠先生:1958年出生,中共黨員,中國國籍,無海外居留權,教授級高工,博士研究生學歷。曾任山西太原軋鋼廠技術員,中國國際工程咨詢公司原材料項目部工程師,中咨-勝寶旺工程咨詢有限公司常務副總經理,中國國際工程咨詢公司冶金項目部總工程師、冶金建材項目部主任、公司工會主席兼部門主任,中國國際工程咨詢有限公司總經理助理,2019年4月退休,2021年1月起任本公司獨立董事。 |
溫平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2021-01-28 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 溫平先生:1962年2月出生,無黨派人士,中國國籍,無海外居留權,大學學歷。曾任天津液壓機械集團鑄造分廠工程師,天津寶利福金屬有限公司廠長。2007年1月至2022年7月任中國鑄造協會常務副會長,2022年8月至今任中國鑄造協會專家(顧問)委員會副主任,2021年1月起任本公司獨立董事。 |
劉安強 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2024-03-21 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 劉安強先生,1972年出生,中國國籍,中共黨員,碩士研究生學歷,工程師。1990年參加工作,歷任新興鑄管股份有限公司南京銷售分公司經理、貿易管理部部長、總經濟師兼貿易管理部部長。自2018年1月起,擔任新興鑄管股份有限公司總經濟師兼廣東新興鑄管有限公司黨委書記、執行董事、法定代表人。 |
周亞東 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2022-12-08 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 周亞東先生:1977年出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,高級會計師。2000年7月參加工作,曾任華夏銀行營業部經理(期間:2004年9月至2006年7月在對外經濟貿易大學會計學專業學習,獲管理學碩士學位);2006年8月至今任新興際華集團有限公司審計風險部資深經理。 |
董民 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2024-03-21 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 董民先生:1968年出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級政工師。1988年參加工作,歷任新興金特鋼鐵股份有限公司副總經理;新興金特鋼鐵股份有限公司總經理、副書記,新興鑄管新疆控股集團公司副總經理;新興鑄管新疆控股集團公司副總經理、黨委委員兼新興鑄管新疆有限公司黨委書記、副總經理;新興鑄管股份有限公司黨委工作部副部長、工會副主席;2023年2月至今任新興鑄管股份有限公司黨委工作部部長、工會副主席。 |
葉茂林 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2023-07-07 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 葉茂林先生:1975年出生,中共黨員,中國國籍,無海外居留權,工學博士,工程師。1997年7月參加工作,曾任公司邯鄲鑄管廠員工、班長;貿易總公司鑄管銷售部業務經理、部長助理;國際貿易部業務經理、處長;國際發展有限公司副總經理、總經理、黨支部書記;2017年7月起任國際發展有限公司黨支部書記、執行董事、法定代表人;2021年6月起任新興華鑫(香港)有限公司董事;2022年7月起任新興鑄管(香港)有限公司董事。 |
王艷 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2024-03-21 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 王艷女士:1980年出生,漢族,中共黨員,中國國籍,碩士研究生學歷,高級會計師,注冊會計師。2006年7月參加工作,歷任新興際華集團有限公司審計風險部審計風險經理、高級經理、資深高級經理、副部長,2012年4月至2021年1月任本公司非職工監事,2020年9月至2021年9月任新興際華科技發展有限公司總會計師,2021年9月起任公司總會計師。 |
王美英 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2024-06-24 |
---|
職務 | 總會計師 |
---|
| 王美英女士:1978年出生,中共黨員,中國國籍,無海外居留權,經濟學博士,高級會計師。2005年7月參加工作,曾任中國華電集團財務有限公司資金管理專員、財務部經理助理,中國華電集團清潔能源有限公司財務資產部副主任、主任;新興際華集團有限公司財務部副部長,新興際華科技發展有限公司總會計師。2024年5月起任本公司黨委常委。 |
王新偉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2016-10-12 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 王新偉先生:1975年出生,中國國籍,中共黨員,本科學歷。1997年7月至今在新興鑄管股份有限公司戰略規劃部從事證券事務工作;2016年10月起任新興鑄管股份有限公司證券事務代表。 |