王愛國 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2021-09-10 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 王愛國先生:1969年11月出生,中國國籍,無永久境外居留權,清華大學工商管理碩士。中國新材料行業領軍人物,中國管理科學大會副理事長,第十七屆、十八屆中國科學家論壇科技創新成果論文評審委員會評審專家,青島市第十四屆、十五屆、十七屆人大代表,山東省勞動模范,青島市人才戰略咨詢委員會委員,青島市人民政府經濟顧問。曾獲中國優秀民營企業家、建國60周年中國塑料制品行業魅力領軍人物、中國民營科技發展貢獻獎、中國管理科學成就特別貢獻獎、中國中小企業十大杰出社會貢獻企業家、鄉村振興杰出貢獻人物、科技創新先進個人、青島市優秀企業家、青島市拔尖人才、青島市創業明星等榮譽稱號。2000年12月至2011年8月,任青島國恩科技發展有限公司執行董事兼總經理、技術中心主任;2011年8月至今,任青島國恩科技股份有限公司董事長兼總經理、技術中心主任;2016年8月至2017年2月,任青島益青藥用膠囊有限公司執行董事;2017年3月至今,任青島益青生物科技股份有限公司董事長;2016年11月至今,任青島國恩控股發展有限公司執行董事;2017年4月至今,任青島俁成國際碳纖維科技發展有限公司執行董事;2017年1月至2023年6月,任青島國恩體育草坪有限公司執行董事;2018年1月至今,任青島國恩塑貿有限公司、廣東國恩塑業發展有限公司執行董事;2018年4月至今,任青島國騏光電科技有限公司執行董事;2019年7月至今,任青島國恩復合材料有限公司執行董事;2019年9月至今,任青島國恩專用汽車發展有限公司執行董事;2020年1月至今,任青島國恩文體產業有限公司執行董事;2020年5月至今,任青島國恩熔噴產業有限公司執行董事;2020年10月至今,任青島海珊發展有限公司執行董事;2021年9月至今,任山東國恩化學有限公司執行董事;2021年10月至今,任江蘇國恒新材料科技有限公司執行董事;2021年11月至今,任浙江一塑新材料科技有限公司董事長;2022年7月至今,任日照國恩化學有限公司執行董事;2022年7月至今,任東寶圓素(青島)生物科技有限公司執行董事;2022年10月至今,任浙江國恩復材有限公司執行董事;2022年11月至今,任浙江國恩化學有限公司執行董事;2023年7月至今,任國恩集團(香港)有限公司董事、國恩國際(香港)投資有限公司董事、國恩科技(香港)發展有限公司董事。2021年9月至今,任公司董事長。 |
劉芳 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2007-12-08 |
---|
職務 | 董事 總經理 |
---|
| 劉芳先生:1964年11月出生,中國國籍,無永久境外居留權,內蒙古大學EMBA碩士,高級經濟師。1997年3月至今在公司任職,歷任綜合部經理、企管部經理、董事長助理、董事會秘書、副總經理、副董事長。曾兼任杭州中科潤德生物技術發展有限公司董事?,F任公司董事、總經理。兼任內蒙古東寶大田生物科技有限公司執行董事、青島益青生物科技股份有限公司董事。 |
劉燕 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2021-09-10 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 劉燕女士:1987年3月出生,中國國籍,無永久境外居留權,山東輕工業學院金融學學士。2007年7月至2011年4月,任保齡寶生物股份有限公司證券事務代表;2011年5月至2011年7月,就職于青島國恩科技發展有限公司總經辦;2011年8月至2019年8月,任青島國恩科技股份有限公司董事會秘書;2021年12月至今,任子公司青島益青生物科技股份有限公司董事;2021年9月至今,任公司董事、副總經理。 |
王富榮 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2016-10-25 |
---|
職務 | 副總經理 董事 |
---|
| 王富榮先生:1973年11月出生,中國國籍,無永久境外居留權,北京大學高層經理工商管理高級研修班結業,高級經濟師。2005年11月至2016年12月,任公司技術總監;2014年3月至今,任公司董事;2016年10月至今,任公司副總經理。兼任內蒙古東寶大田生物科技有限公司總經理。 |
任斌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2020-05-12 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 任斌先生:1962年9月出生,中國國籍,無永久境外居留權,中國農業大學農業推廣碩士。1985年7月至今,任教于內蒙古農業大學,從事科研、農業技術推廣、實踐教學和創新創業教育工作,參與多項農牧業科研項目、國家重點研發計劃項目;2020年12月至今任包頭北辰飼料科技股份有限公司獨立董事,2020年5月至今,任公司獨立董事。 |
王京 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2024-05-14 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王京先生:1987年1月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中國海洋大學財務管理專業,獲同校企業管理專業碩士研究生學位、會計學博士研究生學位、應用經濟學博士后,王京先生系會計專業人士、財務管理副教授。歷任濰坊泰瑪工貿有限公司財務部負責人、中國海洋大學講師?,F任山東同大海島新材料股份有限公司第六屆董事會獨立董事,青島蔚藍生物股份有限公司第五屆董事會獨立董事,中國海洋大學副教授,青島昶洋水產有限公司財務部負責人。 |
額爾敦陶克濤 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2021-09-10 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 額爾敦陶克濤先生:1963年9月出生,蒙古族,中國國籍,無永久境外居留權,中國人民大學管理學博士,享受國務院特殊津貼。2005年7月至2021年5月,任職于內蒙古財經大學,歷任教務處副處長、MBA教育學院副院長(主持工作)、教務處處長、研究生教育與學科規劃處處長(研究生院院長)、發展規劃處處長;2021年5月至今,任內蒙古財經大學文化與可持續發展研究院教授;現任公司獨立董事,兼任內蒙古伊泰煤炭股份有限公司獨立董事、內蒙古西部天然氣股份有限公司獨立董事。 |
孫紅喜 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2024-05-14 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 孫紅喜女士:1971年10月出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷,高級會計師。1994年7月至2018年7月,就職于海信集團,歷任海信集團結算中心資金主管,海信空調公司、海信模具公司、海信智能商用公司財務負責人、海信集團財務共享中心項目顧問;2018年8月至2020年7月,任公司控股股東青島國恩科技股份有限公司之子公司財務負責人;2020年7月至今,任國恩股份副總經理。 |
王珺 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 34 | 任職日期 | 2024-05-14 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 王珺女士:1990年7月出生,中國國籍,無永久境外居留權,大學???。2012年10月入職青島國恩科技股份有限公司,歷任總經辦主管、副主任、主任,2022年12月至今,任國恩股份董事長助理。2020年10月至今,任青島海珊發展有限公司經理、青島國恩俁誠文化體育產業發展有限公司董事;2021年9月至今,任山東國恩化學有限公司監事;2021年11月至今,任山東澳盈供應鏈有限公司執行董事兼總經理;2022年1月至今,任浙江一塑新材料科技有限公司董事;2024年1月至今,任青島國恩未來健康科技發展有限公司執行董事兼總經理。 |
杜學文 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2021-09-10 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 杜學文先生:1987年6月出生,中共黨員,中國國籍,無永久境外居留權,內蒙古農業大學工商管理本科,政工師。2008年8月至2011年1月,任九江華東電子信息學校團委書記;2011年2月至今在公司任職,歷任生產主管、團委書記、人力資源部副部長、黨委副書記、工會副主席,現任公司監事、黨委書記、工會主席、綜合管理部部長,兼任內蒙古東寶大田生物科技有限公司監事。 |
王剛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2016-10-25 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 王剛,男,1976年11月出生,中國國籍,無永久境外居留權,天津科技大學行政管理專業畢業,本科學歷。曾任公司銷售部副經理、銷售部經理,現任公司副總經理。全面負責公司明膠、原料膠原蛋白、磷酸氫鈣銷售運營工作。 |
杜建光 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2024-05-14 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 杜建光先生:1979年10月出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷,四川大學工商管理專業畢業。曾任公司財務部主管,采購部副經理,采購部經理,采購總監、副總經理。曾兼任通遼市蒙寶生物科技有限公司董事?,F任公司副總經理;兼任包頭市寶成聯精細化工有限責任公司董事、海南恒聚圓物業管理服務有限公司監事。 |
單華夷 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2016-03-29 |
---|
職務 | 證券事務代表 董事會秘書 副總經理 |
---|
| 單華夷,女,1983年2月出生,中國國籍,無永久境外居留權,碩士研究生學歷,中南大學物流工程專業畢業。持有深圳證券交易所《董事會秘書資格證書》、CMA(注冊管理會計師)證書、基金從業資格證書、CFA一級(特許金融分析師),曾任上海金山石化物流有限公司投資主辦、北京國中商聯投資管理服務有限公司項目經理、本公司證券部高級經理、證券事務代表、副董事會秘書,現任本公司副總經理、董事會秘書。 |
郝海青 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2019-04-17 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 郝海青,男,1976年11月出生,中國國籍,無永久境外居留權,工商管理本科學歷,中國注冊會計師。曾任明天控股集團有限公司會計、主管會計、財務經理,包頭遠東煤炭有限責任公司財務總監,內蒙古健百惠醫藥連鎖有限公司財務總監?,F任公司財務總監,浙江東寶藝澄科技有限公司監事、通遼市蒙寶生物科技有限公司監事。 |