孫會杰 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2021-11-15 |
---|
職務 | 董事 總經理 董事長 |
---|
| 孫會杰女士:1981年出生,漢族,天津人,碩士學歷,曾就職于鄭煤集團、中電聯培訓中心等。2012年初進入新能源領域,先后于多家能源企業擔任董事、監事、高管、投資人等。曾主持完成多家新能源領域高新技術企業、新能源電力設施的收并購工作;業務伙伴涵蓋能源領域多家優秀企業與個人?,F任公司總經理。曾任華儀電氣股份有限公司副董事長。 |
呂卓 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2021-11-15 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 呂卓,女,漢族,生于1985年9月,碩士研究生學歷。曾任中信建投證券股份有限公司項目經理、深圳漢華投資有限公司投資總監、山東濱海投資管理有限公司董事長、總經理、濱州市融濱產業重組發展基金合伙企業財務顧問。 |
何晨銘 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2021-11-15 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 何晨銘,男,漢族,生于1987年12月,浙江杭州人,本科學歷。曾任浙江麟益投資管理有限公司項目經理?,F任浙江浙企投資管理有限公司總經理助理,業務二部副總經理。 |
張弘 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2021-11-15 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 張弘,男,漢族,生于1964年3月,浙江杭州人,本科學歷,中共黨員。曾任農業銀行杭州分行中山支行信貸部經理,招商銀行杭州保俶支行行長,通策醫療投資股份有限公司總經理?,F任浙江浙企投資管理有限公司副總經理。 |
傅震剛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2021-11-15 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 傅震剛,男,漢族,生于1975年9月,浙江杭州人,本科學歷,浙江大學EMBA碩士學位。曾先后擔任中堅科技董事會秘書兼副總經理,創新醫療董事會秘書兼副總裁等職務?,F任浙江浙企投資管理有限公司副總經理。 |
陳一光 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2021-11-15 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 陳一光,男,漢族,生于1981年12月,碩士研究生學歷?,F為北京盈科(沈陽)律師事務所律師,曾為多家大型企業集團提供專項法律服務或擔任常年法律顧問工作,主要執業領域包括公司治理、投融資、合同糾紛等法律業務,對企業經營管理等法律業務有豐富的實踐經驗。 |
江澤文 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2021-11-15 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 江澤文,男,漢族,生于1964年9月,大學學歷。2003年及2016年在清華大學EMBA研修班及社科院金融研修班進修學習。2013年至今,擔任北京品澤生物科技有限公司董事長,并投資創辦北京振邦律師事務所,從事投資管理工作多年,參與國內外多個重大項目的談判、實施,擁有豐富資產管理經驗和較強的法律風控能力。 |
高大勇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2021-11-15 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 高大勇,男,漢族,生于1963年5月,碩士研究生學歷,副教授。歷任重慶市紡織品公司辦公室負責人、重慶工學院會計系會計專業教師、華夏證券重慶分公司計劃財務部經理、重慶銀星智業集團公司證券部經理、北京理工中興科技股份有限公司財務總監、董事;北京西都地產發展有限公司財務總監?,F任海南燕泰國際大酒店副總經理、海南燕泰房地產公司總經理。 |
王超 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2021-11-15 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 王超,男,漢族,生于1982年1月,上海交通大學結構工程碩士研究生,中國共產黨員。曾歷任龍源太陽能技術有限公司工程部主任,國開新能源高級項目經理,北控電力公司工程總監,北控清潔能源集團供應鏈高級經理?,F任華儀電氣股份有限公司項目管理高級總監,多年從事光伏和風電項目的前期開發及項目管理工作,對新能源項目業務有豐富的實踐經驗。 |
吳宇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 34 | 任職日期 | 2021-11-15 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 吳宇,男,漢族,生于1989年7月,浙江溫州人,本科學歷。曾任大華會計師事務所浙江萬邦分所審計員,聯訊證券股份有限公司杭州分公司項目經理?,F任浙江浙企投資管理有限公司項目經理。 |
宮貴 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2021-11-15 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 宮貴,男,漢族,生于1982年7月3日,本科學歷。曾歷任北京華高世紀科技股份有限公司生產運營總監、蕪湖東旭裝備科技有限公司副總經理、管理代表,于2020年9月入職華儀,現任華儀風能有限公司副總經理。 |
陳宇強 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2019-01-08 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 陳宇強,男,漢族,生于1975年12月25日,浙江樂清人,工程碩士,政協第十三屆樂清市委員會委員。曾任金龍機電股份有限公司市場部長、銷售總監、副總經理。2019年1月至今任華儀電氣股份有限公司副總經理。 |
李元強 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2021-11-15 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 李元強,男,漢族,生于1980年,河南信陽人,本科學歷,曾任華儀風能有限公司技術中心主任、副總經理、總工程師、常務副總經理。2019年至今任華儀風能有限公司總經理。 |
曾神貽 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2023-06-15 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 曾神貽先生:1986年11月出生,漢族,本科學歷,中級經濟師,已取得上海證券交易所《董事會秘書任前培訓證明》、深圳證券交易所《董事會秘書資格證書》。曾任合眾人壽寧夏分公司運營管理部職員、萬乘金融集團寧夏分公司綜合業務部主管、寶塔石化集團有限公司資產管理部職員、主管、總經理助理、副總經理、總經理職務。 |
何桂欽 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2023-06-15 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 何桂欽先生:1973年8月出生,漢族,1996年本科畢業于中南財經大學農業經濟專業,2002年全日制研究生畢業于復旦大學工商管理專業,研究生學歷,碩士學位,擁有英國國際會計師公會資深全權會員(FAIA)、高級會計師、稅務師、國際注冊內部審計師、基金從業、證券從業等資格。曾擔任深圳世紀星源(SZ000005)財務經理、深圳市地鐵集團投融資主管、上海電氣金融集團投資銀行部高級經理、波司登(HK3998)集團財務總監、高能資本CFO、天瑞集團財務總監等職務,兼任上海市經信委專項資金評審專家。 |
劉娟 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2013-03-15 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 劉 娟 女,漢族,生于1982年5月2日,吉林長春人,大學學歷,曾在吉林中瑞華德會計師事務所工作,2007年9月起在公司證券及資本運營部從事信息披露、投資者關系維護工作,2013年3月至今任公司證券事務代表。2007年9月取得上海證劵交易所頒發的《董事會秘書資格證明》。 |