陳麗紅 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2021-03-12 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 陳麗紅:女,1968年2月出生,1986年7月畢業于新疆財貿學校企業管理專業。1986年至1993年烏魯木齊市友誼商店職工,1993年至2000年烏魯木齊市東利實業公司總經理,2000年至今新疆庫魯斯臺草原牧業科技有限公司董事長。 |
鄭堽鏵 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2021-10-11 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 鄭堽鏵,1968年出生,中國國籍,研究生學歷。曾在新疆烏魯木齊市公安局任職,歷任北京堯凱鑫增鏵商貿有限公司總經理,麥當勞新疆(煜福聚餐飲管理有限公司)總經理,現任新疆萬源匯金投資控股有限公司副總經理、深圳萬盛源投資管理有限公司副總裁。 |
臧忠華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2017-09-06 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 臧忠華,男,1971年7月21日出生,民族漢,大專學歷,工程師,民建會員。 1989至2015年6月在東方鍋爐集團股份有限公司工作。 2015年7月至今任上海好潤資產管理有限公司法人兼執行董事。 |
韓雙印 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2021-11-29 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 韓雙印,男,漢族,在職。1961年7月出生。會計師資格,本科學歷。
1985年9月至1987年7月,江西財經干部管理學院工業企業會計專業學習,大專學歷。
2001年9月至2004年7月,新疆財經學院財政稅收專業學習,本科學歷。
1993年取得會計師。
1979年11月至1988年8月,部隊服役。
1988年9月至2016年10月,從事財稅工作。
2016年11月至今,自由職業。 |
買買提·黃建國 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2019-08-01 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 買買提·黃建國,男,1967年出生。1988年6月畢業于西北政法大學法律系,同年取得律師從業資格,現任新疆國通律師事務所律師、合伙人。 |
劉川 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2019-08-01 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 劉川,女,1972年出生。1994年7月至2004年6月在東方鍋爐廠建筑安裝公司工作;2004年7月至2011年12月在四川東方鍋爐工業鍋爐公司工作;2012年1月至2016年12月在四川能投華西生物質能公司工作;2017年至今在四川鑫金地集團有限公司工作。 |
時健 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2021-11-05 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 時健,男,1961年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,曾任北京鐵路局德州站宏達公司副經理 |
徐向陽 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2020-12-02 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 徐向陽:男,本科學歷,歷任中國銀行昌吉州分行北京北路分理處柜員;中國銀行奇臺縣支行信貸員;中國銀行昌吉州分行北京中路分理處柜員;中國銀行昌吉州分行公司業務部客戶經理;中國銀行昌吉州分行風險管理部風險經理、副主任;中國銀行米泉市支行副行長;中國銀行昌吉州分行風險管理部副主任;中國銀行昌吉州分行公司業務部主任;昆侖銀行烏魯木齊分行公司業務部副總經理;昆侖銀行烏魯木齊分行公司業務部總經理;昆侖銀行烏魯木齊分行副行長;新疆中泰高鐵資產管理有限公司業務處負責人;新疆凌輝能源投資有限公司資管事業部總經理。 |
周瑩 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2021-10-11 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 周瑩,女,群眾,畢業于上海市電視中等專業學校,中專學歷,自1991年12月至1998年12月在糖業煙酒有限公司擔任營業員,自2001年9月至2016年4月在上海年年有余服飾有限公司擔任出納主管,自2016年5月至2021年1月在銀矽物業與上海暨奕智能科技有限公司擔任財務出納,自2021年2月至今在上市公司工作。 |
劉欣 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2021-10-11 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 劉欣,女,群眾,畢業于北大青鳥,大專學歷,自2016年5月至2019年6月在國際精英會健身擔任運營經理,自2019年6月至2020年10月在JUMP360擔任主管,2020年11月至2021年1月在上海唯一視覺擔任經理,自2021年2月至今在上市公司工作 |
錢江 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2020-10-30 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 錢江:男,本科學歷,歷任高新區國稅局柜員;中航地產/保利人事行政經理;新疆華凌農牧科技開發有限公司 人事行政經理?,F任新疆億路萬源實業投資控股股份有限公司人事行政管理中心經理。 |
卡司木江·吾斯曼 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2019-04-26 |
---|
職務 | 總經理 |
---|
| 卡司木江.吾斯曼,維吾爾族,群眾,1980年12月,新疆喀什市人,歷任保安,保安隊長,物業部副經理,物業公司經理,經營管理部經理,公司副總經理,總經理。 |