劉道明 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 66 | 任職日期 | 2002-07-22 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 劉道明先生:1957年生,工學碩士,第十屆、第十一屆全國人大代表?,F任湖北美好社區志愿者公益基金會執行理事長、湖北省慈善總會榮譽會長、中國人民大學董事、亞布力中國企業家論壇理事、公司控股股東美好未來企業管理集團有限公司董事,本公司董事長。 |
劉南希 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 30 | 任職日期 | 2021-05-25 |
---|
職務 | 董事 副董事長 |
---|
| 劉南希女士:1993年出生,武漢理工大學工商管理專業。2019年5月至2019年12月,任公司產業總公司計劃運營部產業發展總監;2020年5月至2021年2月,任公司現代農業總公司總經理助理;2021年3月至今任公司控股子公司美好建筑裝配科技有限公司董事長,2021年5月至今任公司董事。劉南希女士與公司實際控制人劉道明先生為父女關系。 |
李俊鋒 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2022-08-09 |
---|
職務 | 總裁 董事 |
---|
| 李俊鋒先生:1982年出生,2004年7月至2009年10月,在金地集團任武漢公司高級營銷經理;2009年12月至2015年3月,在美好置業歷任蕪湖公司副總經理、集團產品研發總監、武漢區域副總經理;2015年3月至2020年7月,在湖北名星裝飾集團任創始人、董事長;2020年8月至2022年8月歷任美好置業房屋智造(集團)副總裁兼裝配式裝修事業部總經理、房屋智造(集團)執行總裁兼運營管理中心總經理、房屋智造(集團)總裁、美好置業副總裁,現任公司總裁。 |
馮嫻 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2015-04-18 |
---|
職務 | 董事會秘書 副總裁 董事 |
---|
| 馮嫻女士:1981年生,本科學歷。2000年入職公司,歷任公司證券事務助理、董事會辦公室副主任、主任;2007年至2014年任公司董事會秘書;2011年至2014年任公司副總裁;2013年至2014年5月兼任武漢美好生活投資有限公司總經理。2008年至2014年擔任華遠地產股份有限公司(SH.600743)董事。2015年至今任公司董事會秘書、公司副總裁。 |
劉柳 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2015-03-10 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 劉柳女士:1985年生,本科學歷。2010年至2011年供職漢口銀行,2012年入職美好未來企業管理集團有限公司任總裁助理,2013年任中工建設有限公司執行董事,現任亞布力青年論壇理事、武漢苗嶺綠化有限公司、名流集團洪湖現代農業有限公司執行董事兼總經理、洪湖市現代基業商品砼有限公司執行董事,本公司董事。 |
劉怡祥 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2016-01-14 |
---|
職務 | 財務負責人 董事 |
---|
| 劉怡祥先生:1967年生,經濟學碩士。2002 年至2008年入職公司,擔任董事、財務負責人;2008年至2015年4月,分別在武漢泰祥房地產開發有限公司、湖北星海集團及美加置業(武漢)有限公司任財務總監。2015年10月至2016年1月,任公司人財指標中心財務總監。2016年1月至今任公司財務負責人。 |
唐國平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2017-06-08 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 唐國平先生:1964年生,管理學(會計學)博士,中國注冊會計師?,F任中南財經政法大學會計學院教授(二級),博士生導師,中南財經政法大學環境資源會計研究中心主任,財政部《會計法》第二次修訂研究課題組首席專家。兼任財政部第一屆企業會計準則咨詢委員會委員,中國會計學會理事、資深會員,中國會計學會環境資源會計專業委員會副主任委員,湖北省總會計師協會副會長。2002年開始,唐國平先生先后擔任武漢塑料、福星科技、高德紅外、格力電器等多家上市公司獨立董事,現任藍思科技股份有限公司(300433)、深圳市特發信息股份有限公司(000070)、嘉必優(武漢)生物工程股份有限公司(688089)等公司獨立董事。2017年至今任公司獨立董事。 |
江躍宗 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2017-06-08 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 江躍宗先生:1965年生,電子物理碩士,高級工程師。1989年至2004年,歷任深圳現代電子有限公司科長;深圳市質量保證中心咨詢中心副主任;深圳康達信管理顧問有限公司總經理;2004年至今任深圳賽普管理咨詢有限公司董事長。2017年6月至今任本公司獨立董事。 |
肖明 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2017-06-08 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 肖明先生:1982年生,結構工程碩士,高級工程師(國家一級注冊結構工程師)。2006至2016年,歷任中國建筑標準設計研究院工程師、主任工程師、主任、所總工程師。2016年至今任中國建筑標準設計研究院有限公司院副總工程師。2017年至今任公司獨立董事。 |
肖懿恩 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2020-05-28 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 肖懿恩女士:1983年出生,大專學歷。2009年8月入職美好置業集團股份有限公司,2009年-2018年歷任武漢名流幸福物業服務有限公司行政主管、行政人資副經理;物業管理中心計劃培訓副經理、物業商業經理、綜合管理部總監;2014年12月至2017年5月任公司監事;2017年任湖北美好公益基金會副秘書長、美好志愿板塊負責人;2018年任美好未來企業管理集團有限公司組織人力中心總經理?,F任美好未來企業管理集團有限公司綜合管理中心副總經理、洪湖美好超薄巖板新材料科技有限責任公司副總經理。2020年5月起任第九屆監事會監事。 |
吳鵬 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2022-12-30 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 吳鵬先生:1981年出生,本科學歷,中級會計師。2014年至2018年3月在深圳市天友軟件有限公司,任職企業咨詢項目負責人。2018年4月入職美好未來企業管理集團有限公司。歷任美好未來企業管理集團有限公司財務經理、財務副總監,現任美好未來企業管理集團有限公司財務總監。 |
石蕓 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2020-05-28 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 石蕓女士,1978年生,大專學歷。2014年入職本公司。2014年至2017年,任公司 財務審計主管;2018年至2019年4月,任公司審計經理;2019年5月至今任公司高級審計經理。 |
徐平利 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2022-08-09 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 徐平利女士,1980年生,中南財經政法大學工商管理碩士。2006年7月至2010年4月,在華潤置地武漢有限公司擔任項目成本經理;2010年4月至2015年2月,在美好置業集團歷任集團成本經理、審計監察辦公室副主任、重慶區域公司總經理;2016年1月至2021年4月,在奧山控股歷任成本總監、助理總裁兼成本中心總經理、住宅研究院院長、工程管理部負責人;2021年5月至2022年4月歷任美好置業房屋智造(集團)副總裁兼E(PC)事業部副總裁、設計總承包事業部總經理、廣深城市公司總經理、公司存量事業部總裁,現任公司副總裁。 |
張達力 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2015-04-18 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 張達力先生:1972年生,本科學歷。2001年至2012年在原武漢力諾太陽能集團股份有限公司(SH.600885)歷任證券事務主管、證券部部長,2012年入職公司,歷任董事會辦公室信息披露主管、經理,現任董事會辦公室副總監。2015年4月至今任公司證券事務代表。 |