邱善勤 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2022-09-13 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 邱善勤先生,男,1967年出生,中國國籍,電子科技大學,高速實時信息與信號處理專業博士F;高級工程師,曾為中科院大學F;廈門大學F;北京航天航空大學客座教授,負責國家軟件與集成電路公共服務平臺(CSIP)建設工作。主持實施多項國家及地方政府產業發展戰略規劃項目,是國家“核高基”重大專項領域專家。邱善勤先生曾任中國電子科技集團29研究所、工業和信息化部軟件與集成電路促進中心主任(中國電子工業科學技術交流中心主任)、工信部電子科技委委員、教育部計算機教育指道委員會委員、教育部工程管理教育指道委員會委員、中國開源軟件推進聯盟主席、工業和信息化部IP標準工作組組長、工業和信息化部Linux標準工作組副組長、國家集成電路公共服務聯盟理事長等職務。2017年起任普芮瑪(寧波)投資有限公司副董事長、寧波萊微半導體技術有限公司董事長,湖北九同方微電子有限公司董事等。邱善勤先生曾獲信息產業部二等獎一項(涉密)和信息產業部三等獎一項(涉密);曾獲電子工業部“優秀科技青年”、成都市“青年科技之星”、四川省“優秀青年企業家”等稱號;2005年、2006年、2009年分別獲得:“開源軟件杰出貢獻獎”、“中國軟件行業杰出青年提名獎”、“中國軟件和信息服務外包產業杰出貢獻獎”。 |
吳凱 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2022-02-25 |
---|
職務 | 副總經理 職工董事 董事會秘書 |
---|
| 吳凱先生:男,1980年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2008年至2021年1月,曾先后工作于華泰聯合證券有限公司、國泰君安證券股份有限公司、華商基金管理有限公司、林州重機集團股份有限公司等,歷任行業分析師、投資經理、副總經理及董事會秘書等職務。2021年2月入職本公司,曾任公司董事會秘書,現任公司董事、副總經理。 |
鄭康豪 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2022-09-13 |
---|
職務 | 名譽董事長 |
---|
| 鄭康豪先生:男,1976年出生,曾就讀于深圳大學工商管理專業,天津大學工商管理碩士學位?,F任百利亞太董事、皇庭集團實際控制人、皇庭房地產開發董事長、同心基金董事長、深聯公務航空有限公司董事長,兼任深圳市工商聯副主席、深圳國際商會副會長、深圳市同心俱樂部副會長、深圳市青年企業家聯合會常務副會長、深圳市光彩事業促進會副會長等社會職務,2008年-2015年期間曾任深圳市政協委員。2010年9月起任公司董事長。 |
史立功 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2022-06-06 |
---|
職務 | 董事 總經理 |
---|
| 史立功先生,男,1966年出生,中國國籍,原中興通訊副總裁,北方交通大學EMBA,1993年加入中興通訊,歷任中興太原辦事處主任,北京區總經理,中國北方區總裁,2009年-2021年任中興網信董事總經理,開創了智慧城市在中國發展模式,為超過半數國內省份設計、建設了智慧城市基礎平臺,獲選智慧城市領軍人物,現從事投資通訊、芯片、健康、AI顧問工作。 |
劉海波 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2018-06-22 |
---|
職務 | 董事 執行總裁 |
---|
| 劉海波先生,男,1980年出生,畢業于哈爾濱商業大學法學院及西北工業大學管理學院,獲法學學士學位及工商管理碩士學位,北京大學高級工商管理碩士。曾任職奇瑞汽車集團、海能達股份有限公司、華為技術有限公司;近五年工作經歷:皇庭國際監事會主席、董事、商管板塊總裁、深圳市皇庭國際企業股份有限公司常務副總經理、總經理。 |
李亞莉 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2018-05-31 |
---|
職務 | 財務總監 董事 |
---|
| 李亞莉女士,女,1976年出生,畢業于蘭州商學院財務會計專業,并參加清華威爾士MBA學習,會計中級職稱。曾任職深圳市越眾集團有限公司。近五年工作經歷:皇庭集團財務部總經理、皇庭國際財務管理部總經理、董事、財務總監。 |
鄧傳書 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2024-06-14 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 鄧傳書先生:1983年3月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷。歷任:深圳市盛銳祺實業有限公司人事行政主管、深圳市同心投資基金股份公司人事行政總監?,F任深圳市皇庭集團有限公司人事企管部副總經理。 |
陳建華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2019-09-26 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 陳建華先生,男,1963年出生,經濟學博士,教授。曾為深圳大學金融學系創辦人之一,曾任神州高鐵(000008)、中集集團財務公司、摩根士丹利中國基金公司獨立董事等?,F任深圳大學經濟學教授,深圳大學國際金融研究所所長,國家一流學科深圳大學金融學科點負責人,中華人民共和國教育部學位中心學位論文評審專家。北京大學光華管理學院博士生導師,武漢大學社會保障研究中心學術委員,新加坡國立大學兼職教授,寧波諾丁漢大學博士生導師,廈門城市大學博士生導師,兼任中國世界經濟學會理事、全國美國經濟學會理事等。在人民出版社、新華出版社、高等教育出版社等出版專著、編著、譯著和教材十余部,主持國家、省部級課題十項,于《經濟研究》、《經濟學態》、《世界經濟論壇》等核心期刊發表學術專論數十篇。 |
勞麗明 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 65 | 任職日期 | 2022-09-13 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 勞麗明女士,女,1959年出生,畢業于暨南大學自學會計本科,中國注冊會計師?,F任深圳普天會計師事務所有限公司合伙人,深圳市皇庭國際企業股份有限公司獨立董事。 |
林熹 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2022-09-13 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 林熹先生,男,1973年出生,北京大學本科,麻省理工學院博士?,F任哈爾濱工業大學(深圳)教授,國家仿真控制工程研究中心副主任,廣東省城市安全智能監測與智慧城市規劃企業重點實驗室學術委員會委員,深圳市供應鏈金融公共服務平臺首席科學家,深圳市人工智能學會理事,深圳市外商投資企業協會暨深圳市國際投融資商會副會長,廣州越秀集團股份有限公司集團數字化工作領導小組專家委員,廈門市委市政府招商顧問。主要科研方向:凝聚態物理、金融科技、人工智能、和區塊鏈。主編全國教材《區塊鏈導論》、《超級鏈技術原理與實戰開發》、和“深港澳金融科技師”專才計劃《區塊鏈通識》;在Science子刊、Energy&Environmental Science、Advanced Energy Materials、Advanced Functional Materials、PNAS、PRL、ACSNano及Small等學術期刊發表100多篇同行評議文章。 |
劉玉英 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2016-09-26 |
---|
職務 | 監事 監事長 |
---|
| 劉玉英女士,女,1975年出生,畢業于廣東財經大學,獲工商管理碩士學位。曾任職深圳市中行建設監理有限公司副總經理;近五年工作經歷:自2013年9月起在皇庭集團任職。歷任董事長辦公室總經理、董事長助理,現任皇庭集團副總裁。2016年9月起任深圳市皇庭國際企業股份有限公司監事。 |
李嵐 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2019-09-26 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 李嵐女士,女,1982年出生,畢業于吉首大學新聞學專業,文學學士。曾任職《羊城晚報》、亞太傳媒責任編輯,深圳市皇庭國際企業股份有限公司人力資源部品牌總經理,下屬公司深圳市皇庭商業運營有限公司市場總監、副總經理,深圳市皇庭不動產管理有限公司招商租賃總經理,深圳市皇庭在線科技信息有限公司總經理,現任深圳市皇庭國際企業股份有限公司商管板塊運營總監。 |
徐慧慧 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 高中 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2024-04-12 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 徐慧慧女士:1968年4月出生,高中學歷,為公司財務管理部出納(一般財務人員)。 |