陳輝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2022-10-31 |
---|
職務 | 董事長 董事 代理總裁 |
---|
| 陳輝先生:1971年出生,漢族,中國國籍,會計師,經濟師,政工師,碩士學歷,2017年8月至2021年2月,任珠海市珠光集團控股有限公司副總經理;2021年2月至今,任免稅集團黨委副書記、董事、總經理,2023年2月起,任免稅集團法定代表人;2022年10月至今,任海投公司黨委書記、董事長、法定代表人。2022年10月起任公司董事長、法定代表人。 |
周優芬 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2022-10-31 |
---|
職務 | 董事 副總裁 |
---|
| 周優芬女士:1970年出生,研究生學歷,高級會計師、經濟師。2006年8月起任珠海市國資委專職董事監事、財務總監,現任珠海華發集團有限公司董事、財務總監,珠海華發實業股份有限公司監事長,珠海華金資本股份有限公司監事長,華發物業服務集團有限公司董事,珠??萍紕摌I投資有限公司董事,珠海創業投資引導基金有限公司董事。 |
馬志超 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2022-08-29 |
---|
職務 | 副總裁 董事 |
---|
| 馬志超先生:1980年出生,研究生學歷,北京大學光華管理學院EMBA。2006年4月至2008年8月,在重慶機場集團有限公司任辦公室秘書科副科長;2008年9月至2010年3月,在中國南方航空集團有限公司任產業化推進辦公室高級經理;2010年4月至2019年12月在海航集團有限公司歷任北方總部合作發展部副總經理、海航實業集團投資銀行部投資中心經理、天津大通建設集團副總裁兼海航YOHO灣項目及海航中國集項目經理、海航物流集團投資銀行部投資總監、海航現代物流集團生態創新部總經理、陜西長安現代物流總裁、天津渤?,F代物流投資總裁、海航集團北方總部副總裁;2020年3月至2022年8月,擔任珠海港控股集團有限公司投資并購中心總經理、珠海港瑞私募基金管理有限公司董事長兼總經理。2022年8月起任公司副總裁、珠海保聯投資控股有限公司執行董事兼法定代表人。2022年9月起任上??迫A生物工程股份有限公司董事長兼法定代表人。 |
齊雁兵 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2022-10-31 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 齊雁兵先生:1985年出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,大學學歷,注冊會計師。2017年2月至2019年2月,任珠海城市建設集團有限公司審計部負責人;2019年2月起,歷任珠海市珠光集團控股有限公司董事、財務總監,珠海安保集團有限公司董事、財務總監,珠海交通集團有限公司董事,珠海航空城發展集團有限公司董事、財務總監?,F任珠海市免稅企業集團有限公司董事、財務總監,珠海港控股集團有限公司董事,珠海安保集團有限公司董事,珠海城發投資控股有限公司董事,深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司董事。 |
黃一桓 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2022-10-11 |
---|
職務 | 董事會秘書 董事 副總裁 |
---|
| 黃一桓先生,1985年出生,研究生學歷,法學碩士,已取得國家法律職業資格證書以及深圳證券交易所董事會秘書資格證書,曾獲“新財富金牌董秘”。曾先后任職于珠海港控股集團有限公司、珠海港股份有限公司、廣西保利置業集團有限公司;2015年6月至2020年9月,歷任珠海港股份有限公司證券事務代表、董事局秘書處主任、職工代表監事;2020年9月至2022年9月,任通裕重工股份有限公司副總經理、董事會秘書。 |
路曉燕 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2022-10-31 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 路曉燕女士:1963年7月出生,中國國籍,無境外居留權,會計學專業博士,中山大學副教授,已取得深圳證券交易所獨立董事資格證書和上海證券交易所獨立董事資格證書。2001年起,就職于中山大學管理學院會計學系,現任中山大學管理學院會計學系副教授;2016年7月至2022年7月,任珠海港股份有限公司獨立董事;2020年7月至今,任洋紫荊油墨股份有限公司獨立董事;2020年11月至今,任廣東富強科技股份有限公司獨立董事;2020年12月至今,任深圳順絡電子股份有限公司獨立董事。 |
何美云 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2022-10-31 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 何美云女士:1964年2月出生,中國國籍,長江商學院EMBA,高級經濟師,已取得上海證券交易所獨立董事資格證書。1992年9月至2015年1月,歷任百大集團股份有限公司董事會秘書、董事、副總經理、總經理、黨委書記、副董事長;2015年1月至2019年3月,任平安證券浙江分公司總經理。曾任蘭州民百(集團)股份有限公司獨立董事,浙江富春江環保熱電股份有限公司獨立董事,喜臨門家具股份有限公司獨立董事?,F任廣宇集團股份有限公司獨立董事,顧家家居股份有限公司獨立董事,浙江滬杭甬高速公路股份有限公司獨立監事,浙江施強集團有限公司副董事長。 |
李良琛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2022-10-31 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 李良琛先生:1974年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,已取得國家法律職業資格證書以及上海證券交易所獨立董事資格證書。2000年8月至2010年3月,任正大青春寶藥業有限公司制藥分公司資信室主任;2010年4月至2021年3月,任上海錦天城(杭州)律師事務所高級合伙人;2021年6月至2021年10月,在北京天元(杭州)律師事務所從事法律服務工作。2021年10月至今,任北京中倫(杭州)律師事務所合伙人。曾任浙江華達新型材料股份有限公司獨立董事,浙江三美化工股份有限公司獨立董事?,F任思進智能成形裝備股份有限公司獨立董事,浙江海昇藥業股份有限公司獨立董事,寧波伏爾肯科技股份有限公司獨立董事。 |
謝嵐 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2022-06-20 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 謝嵐女士,1969年出生,碩士研究生,高級會計師。歷任珠海市斗門縣農業開發總公司部門經理,珠海市斗門區宏源資產經營有限公司經營發展部經理、副總經理?,F任珠海市國資委財務總監、珠海市國資委外派企業專職董事監事(珠海市免稅企業集團有限公司董事、財務總監,珠海投資控股有限公司董事,珠海大橫琴集團有限公司董事、財務總監)。 |
劉練達 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2022-10-31 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 劉練達先生:1972年出生,大學學歷,審計師。2015年10月至2020年1月,任珠海市免稅企業集團審計法務部總監?,F任珠海匯真商務有限責任公司董事長、總經理,廣西珠免免稅品有限公司法定代表人、執行董事、總經理,三亞珠免旅文商業有限公司董事長、法定代表人,珠海投資控股有限公司總經理。 |
魯濤 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2022-10-31 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 魯濤先生,1970年出生,大學學歷,注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師。歷任蘭州金臺土特產有限公司財務科長,甘肅弘信會計師事務所審計部門經理,珠海中拓正泰會計師事務所審計部門經理,珠海九洲港務集團公司審計主管,2008年1月至2013年11月任珠海市國資委外派企業財務總監、專職董事監事。2015年1月至2016年3月任珠海洪灣中心漁港發展有限公司副總經理,2015年7月起任公司審計部部長。2012年9月起任公司監事會主席。 |
高升業 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2023-09-28 |
---|
職務 | 財務負責人 |
---|
| 高升業先生:1967年出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,高級會計師。主要工作經歷:2017年6月至2020年5月,任神華粵電珠海港煤炭碼頭有限公司財務總監;2020年5月至2020年9月,任中油(珠海)石化有限公司副總經理、珠海港普洛斯物流園有限公司副總經理;2020年9月至2023年9月,任通裕重工股份有限公司財務總監;2023年4月至2023年9月,任通裕重工股份有限公司董事。 |
楊欣悅 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 27 | 任職日期 | 2022-04-28 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 楊欣悅女士,1997年出生,雙學士本科學歷,特許公認會計師(ACCA),已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書。歷任容誠會計師事務所(特殊普通合伙)審計助理,格力地產股份有限公司董事會秘書處信息披露專員。2022年4月起任公司證券事務代表。 |
施慧 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2024-03-28 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 施慧女士,1989年12月出生,中國國籍,九三學社社員,碩士研究生學歷,已于2016年4月取得董事會秘書資格證書。曾任佛山華新包裝股份有限公司證券事務代表兼任珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司證券事務代表;廣東冠豪高新技術股份有限公司證券事務代表、投研高級經理?,F任格力地產股份有限公司董事會秘書處副主任。 |