李雨田 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2024-01-15 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 李雨田女士:1979年10月出生,中共黨員,中國國籍,無境外居留權,碩士研究生,經濟師。2003年7月—2007年1月先后任深圳市鹽田港同惠投資股份有限公司發展部員工、項目經理;2007年1月—2011年7月先后任深圳大鵬偉捷拖輪有限公司發展部經理、財務部經理兼董事會秘書;2011年7月—2015年10月擔任深圳港集團有限公司(原深圳市鹽田港集團有限公司,下同)黨群工作部(企業文化部)高級經理;2015年10月—2016年9月擔任公司人力資源部部長;2016年7月—2017年2月擔任深圳港集團有限公司海外項目組副組長;2017年2月—2019年5月擔任深圳港集團有限公司經營管理部副部長;2019年5月—2020年3月擔任深圳港集團有限公司董事會秘書處主任;2020年3月—2022年9月擔任深圳港集團有限公司投資發展部部長;2022年9月—2023年12月擔任深圳港集團有限公司投資與資本運營部總經理。 |
李安民 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2023-08-25 |
---|
職務 | 總經理 董事 |
---|
| 李安民先生:1967年出生,中共黨員,大學本科,工程師、經濟師。1990年7月—1993年4月任南京化學工業集團公司催化劑廠設計研究所工民建結構設計崗位;1993年4月—1997年10月任深圳港集團有限公司(原深圳市鹽田港集團有限公司,下同)市政工程部工程項目管理崗位;1997年10月—2001年4月任深圳市鹽田港保稅區投資開發有限公司工程部工程項目管理崗位;2001年4月—2009年3月任深圳港集團有限公司港口工程部中級項目經理;2009年3月—2014年1月任深圳市鹽田港置業有限公司副總經理;2013年12月—2014年8月任深圳市特區建設發展集團有限公司太平洋工業區項目部總經理;2014年8月—2014年12月任公司黃石棋盤洲項目總經理;2014年12月至2020年4月任黃石新港港口股份有限公司總經理;2017年3月—2023年8月任公司副總經理;2020年3月至今任鹽田港港航發展(湖北)有限公司董事長;2023年8月至今任公司總經理。 |
向東 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2021-08-31 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 向東先生:1970年10月出生,在職博士研究生,注冊會計師、特許公認會計師(FCCA)和法律職業等專業資格。2013年4月-2017年1月擔任深圳市投資控股有限公司財務部部長;2017年1月-2021年6月擔任深圳市特區建設發展集團有限公司董事、財務總監;2021年6月至今擔任深圳市鹽田港集團有限公司董事、財務總監(期間:2017.07至今兼任深圳市機場(集團)有限公司監事);2021年8月至今任深圳市鹽田港股份有限公司董事。 |
鐘玉濱 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2024-01-15 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 鐘玉濱先生:1985年出生,中共黨員,碩士,審計師、國際注冊內部審計師。2008年6月—2008年10月任深圳萬基集團有限公司會計;2008年10月—2009年12月任深圳赤灣貨運有限公司會計;2009年12月—2012年5月任深圳市鹽田港物流有限公司會計主管;2012年5月—2013年9月任深圳市鹽田港物流有限公司倉儲服務部財務經理;2013年9月—2017年8月歷任深圳港集團有限公司(原深圳市鹽田港集團有限公司,下同)經管管理部副主管、主管;2017年8月—2018年9月任深圳港集團有限公司辦公室主管;2018年9月—2023年5月任深圳港集團有限公司辦公室副主任;2023年5月—2023年8月任深圳港集團有限公司港航事業部副部長;2023年8月至今任深圳港集團有限公司港航事業部部長。 |
周高波 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2024-01-15 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 周高波先生:1977年7月出生,大學本科。1996年9月—2012年11月在部隊服役;2012年12月—2021年2月先后任深圳市人民政府國有資產監督管理委員會監督稽查處科員、黨委辦公室科員、副主任科員、主任科員、二級主任科員、一級主任科員;2021年2月—2023年11月任深圳市人民政府國有資產監督管理委員會股東事務處副處長;2023年10月至今任公司黨委副書記。 |
喬宏偉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2014-02-12 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 喬宏偉先生:1969年出生,中國國籍,工商管理碩士,高級工程師。1991年7月-1993年4月在西安建筑科技大學建筑系任教;1993年4月-2000年2月歷任鹽田港集團規劃建設部主辦、副經理;2000年2月-2003年5月任深圳市鹽田港保稅區投資開發有限公司總經理;2003年5月-2012年1月歷任鹽田港集團總經理助理兼規劃建設部經理、副總工程師、總工程師;2012年1月-2017年3月歷任本公司副總經理兼總工程師、總經理;2016年12月至今任深圳港集團副總經理;2014年2月至今任本公司董事。曾任深圳市鹽田港股份有限公司董事長。 |
馮天俊 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2024-04-30 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 馮天俊先生:1978年7月出生,中共黨員,中國國籍,教授,博士學歷,曾任上海氯堿化工股份有限公司外部董事。 |
應華東 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2024-04-30 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 應華東先生:1969年8月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生,高級會計師、ICPA,深圳市會計行業專家庫專家。1997年9月—2019年7月,深圳賽格股份有限公司,歷任審計部部長、財務部部長、財務與資產管理總監,同時兼任深圳賽格股份有限公司紀委委員、黨委委員,吳江賽格電子市場有限公司董事長、蘇州賽格電子市場管理有限公司董事、深圳賽格達聲電子股份有限公司監事、深圳市賽格導航股份有限公司董事、深圳市賽格儲運有限公司董事、深圳市賽格通信有限公司董事、深圳市賽格彩色顯示器件有限公司財務負責人等職務。2019.7至今任江蘇沃德農業機械股份有限公司財務總監。 |
李偉東 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2022-06-17 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 李偉東先生:法學博士,律師。1992年9月-1994年1月為南京中山律師事務所專職律師;1994年2月-1997年4月為江蘇省經緯律師事務所專職律師;2003年11月至今任海派律師事務所(深圳、香港)主任。目前兼任中國國際經濟貿易仲裁委員會和深圳國際仲裁院仲裁員,平潭綜合試驗區海峽兩岸仲裁委員會仲裁員,陸金所(紐交所上市)獨立董事,平安證券股份有限公司獨立董事,華泰期貨有限公司獨立董事,遠航港口發展有限公司獨立董事,中國中藥控股有限公司獨立董事。 |
凌平 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2023-09-12 |
---|
職務 | 監事會主席 股東監事 |
---|
| 凌平女士:1973年出生,中共黨員,在職本科學歷,會計師、注冊會計師職稱。2004年12月-2006年5月任深圳市鉆石硬質合金有限公司財務負責人;2006年5月-2011年7月先后任深圳能源物流有限公司財務部負責人、財務部副部長;2011年7月-2011年12月任深圳港集團有限公司稅務管理崗(兼總賬會計);2011年12月-2013年4月任深圳市特區建設發展集團有限公司財務管理部稅務崗;2013年4月-2018年8月任深圳市鹽田港股份有限公司財務管理部部長;2018年8月-2020年3月任深圳市鹽田港股份有限公司財務總監兼深圳市鹽田港股份有限公司財務管理部部長;2020年3月至今任深圳港集團有限公司財務管理部部長。 |
朱長貴 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2020-10-12 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 朱長貴,男,大專學歷,高級工程師。1991年07月-1995年01月于石油大學任教;1995年01月-1998年02月任深圳市東鵬運輸公司工程部助理工程師;1998年03月-2007年01月任深圳市鹽田港保稅區投資開發有限公司工程部工程師;2007年1月-2011年11月任深圳市鹽田港物流有限公司工程部工程師、副經理、高級經理;2011年11月-2012年12月任深圳市鹽田港集團有限公司風險控制與審計部工程審計主管;2012年12月-2013年7月任深圳市特區建設發展集團有限公司資產經營與風險控制部工程審計主管;2013年7月-2014年8月任深圳市鹽田港集團有限公司風險控制與審計部工程審計主管;2014年8月-2017年2月任深圳市鹽田港集團有限公司風險控制與審計部高級經理;2017年2月-2019年5月任深圳市鹽田港集團有限公司風險控制與審計部副部長;2019年5月至今任深圳市鹽田港集團有限公司風險控制與審計部部長;2020年10月12日至今任本公司監事會監事。 |
王倩 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2022-06-17 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 王倩女士:本科學歷,企業人力資源管理師(一級),2007年5月-2018年4月歷任深圳市鹽田港集團有限公司人力資源部員工、主管;2018年4月-2018年8月在本公司黨群工作部(企業文化部)主持工作;2018年8月至今任本公司黨群工作部(企業文化部)部長。 |
劉兆弟 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2023-08-25 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 劉兆弟先生:中共黨員,大學本科學歷,高級工程師。2008年7月-2010年7月任山東省航運工程設計院設計咨詢工程師;2010年8月-2014年8月任廣東南沙港橋股份有限公司港口工程部主管;2014年8月-2014年12月任深圳市鹽田港股份有限公司工程管理部工程管理崗;2015年1月-2020年12月先后任黃石新港港口股份有限公司程管理部經理、副總經理;2019年12月至今兼任鹽田港港航發展(湖北)有限公司副總經理;2020年8月至今兼任漢江港航發展(湖北)有限公司總經理;2022年9月至今兼任黃石新港港口股份有限公司總經理。 |
李昌平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2023-08-25 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 李昌平先生:中共黨員,大學本科學歷,經濟師。2004年9月-2011年8月先后就職深圳市鹽田港出口貨物監管倉有限公司和深圳市鹽田東港區碼頭有限公司;2011年9月-2020年3月先后任深圳市大鏟灣港口投資發展有限公司資產經營管理部主管、高級主管、部長;2020年3月-2020年11月任深圳市大鏟灣港口投資發展有限公司產業園運營公司籌備組組長;2020年11月-2021年9月任深圳市鹽田港灣區產業園運營有限公司副總經理;2021年9月至今任曹妃甸港集團股份有限公司副總經理。 |
田兵 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2023-08-25 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 田兵先生:中共黨員,碩士研究生學歷,注冊會計師,特許金融分析師。2005年10月-2015年4月先后任原新疆維吾爾自治區衛生廳規劃財務處科員、副主任科員、主任科員;2015年9月-2017年6月在北京大學工商管理專業研究生學習;2017年11月-2020年12月先后任深圳市特區建設發展集團有限公司風險控制與審計部副部長、審計法務部副部長;2020年12月-2021年12月任深圳市特區建發科技園區發展有限公司副總經理、兼任深圳市特建發同創股權投資管理有限公司董事;2021年12月至今任深圳市鹽田港置業有限公司財務總監。 |
羅靜濤 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2014-04-25 |
---|
職務 | 證券事務代表 董事會秘書 |
---|
| 羅靜濤,男,1976年11月出生,中共黨員,大學本科學歷,經濟師職稱,董事會秘書資格。1999年7月至2014年4月在深圳市鹽田港股份有限公司董事會秘書處信息披露崗;2014年4月至今任公司證券事務代表,2017年11月至今任公司董事會秘書處主任。 |
戚冰 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2020-04-09 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 戚冰,女,1975年出生,中共黨員,在職碩士,高級會計師、經濟師。1993年9月-1997年7月深圳大學會計與審計專業本科學習;1997年9月-1998年11月為深圳市果菜貿易有限公司財務部會計;1998年11月-2003年3月為深圳市鹽田港集團有限公司審計部一級員工(1998年12月)、財務審計助理;2003年3月-2006年7月任深圳市鹽田港集團有限公司審計部財務審計副主管;2006年7月-2011年7月為深圳市鹽田港集團有限公司審計部財務審計崗位(期間:2006年9月-2011年6月西安交通大學工商管理碩士研究生);2011年7月-2014年8月任深圳市鹽田港集團有限公司風險控制與審計部高級經理;2014年8月-2017年2月任深圳市鹽田港集團有限公司財務管理部高級經理;2017年2月-2019年5月任深圳市鹽田港集團有限公司財務管理部副部長;2019年5月至今任深圳市鹽田港集團有限公司經營管理部部長。 |
陸哲煒 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2021-09-02 |
---|
職務 | 總工程師 |
---|
| 陸哲煒,男,1972年12月出生,中共黨員,大學本科學歷,高級工程師職稱。1995年7月至2015年1月歷任深圳惠鹽高速公路有限公司養路隊技術員、養路隊技術負責人、工程管理部經理助理、工程部副經理;2015年1月至2017年5月任深圳惠鹽高速公路有限公司擴建管理部經理;2017年5月至今任惠鹽高速深圳段擴建管理處副主任。 |