吳瓊瑛 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2013-03-07 |
---|
職務 | 總經理 董事 董事長 |
---|
| 吳瓊瑛女士:1972年9月出生,中共黨員,中國國籍,碩士學歷。歷任紹興縣物資局會計、紹興三力士橡膠有限公司財務部部長、浙江三力士橡膠股份有限公司公司董事長助理、人力資源部部長、三力士股份有限公司副總經理、董事會秘書、總經理等職務,現任公司董事長兼總經理。 |
郭利軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2015-09-10 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 郭利軍先生:1972年4月出生,中共黨員,中國國籍,碩士學歷。歷任中國恒柏集團財務部經理、浙江駿發紡織有限公司總經理、中國輕紡城集團發展有限公司副總經理、財務總監等職務,現任公司董事、副總經理。 |
何平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2023-02-21 |
---|
職務 | 財務總監 董事 |
---|
| 何平先生:1983年11月出生,中國國籍,本科學歷,注冊會計師、中級會計師。曾任浙江普華會計師事務所項目經理;大華會計師事務所浙江(萬邦)分所項目經理;銀江科技集團有限公司董事長助理、副總裁等職務;黃山金瑞泰科技股份有限公司董事會秘書、董事等職務;現任公司董事、財務總監。 |
吳瓊明 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2023-05-05 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 吳瓊明女士:1977年11月出生,中國國籍,工商管理碩士。曾任三力士股份有限公司國際業務部副部長、國際業務部部長、生產部部長、V帶制造中心主任、生產總監等職務,現任紹興昉正貿易有限公司監事職務。 |
陳琪耀 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 31 | 任職日期 | 2024-04-08 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 陳琪耀先生:1993年8月出生,中國國籍,本科學歷,注冊會計師職業資格。2016年10月至2020年6月擔任天健會計師事務所(特殊普通合伙)審計項目經理;2020年7月至2022年10月擔任杭州量子泛娛影視文化傳媒股份有限公司財務經理兼證券事務代表;2022年10月至今紹興鑒湖聯合會計師事務所(普通合伙)擔任審計項目經理。 |
陳亞東 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2024-04-08 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 陳亞東先生:1969年12月出生,民建會員,中國國籍,無境外永久居留權,法學碩士。僑屬、紹興文理學院商學院教授(三級)、碩士生導師、兼職律師、上市公司獨立董事、財政部中國財政科學研究院訪問學者。1989年9月至1991年8月,任四川儀隴縣公安局干警;1993年8月至2016年10月,任重慶科技學院教師;2016年11月至2017年11月,任廣東嶺南師范學院教師;2017年12月至今,任紹興文理學院教師。 |
屠世超 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2024-04-08 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 屠世超先生:1971年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,經濟法博士。1993年8月至1996年4月擔任紹興高等??茖W院教師;1996年4月至今擔任紹興文理學院教師。 |
沈國建 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2014-08-28 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 沈國建先生:1968年8月出生,中共黨員,中國國籍,大專學歷。1986年4月進入公司,歷任紹興膠帶廠煉膠工、硫化工、副車間主任,現任公司監事會主席兼車間主任。 |
錢江 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2017-11-14 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 錢江先生:1976年10月出生,中國國籍,大專學歷。1998年9月進入公司,現任公司非職工代表監事。 |
陳瀟俊 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2015-08-18 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 陳瀟俊先生:1989年5月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,大專學歷。2011年2月至2013年12月,任浙江英特來光電科技有限公司任職車間主任。2014年2月進入公司,現任公司職工代表監事兼總工段長。 |
何磊 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2020-10-29 |
---|
職務 | 董事會秘書 證券事務代表 |
---|
| 何磊,男,中國國籍,無境外永久居住權,1986年7月出生,本科學歷。曾任三力士股份有限公司證券事務代表、浙江國偉科技有限公司董事會秘書,楓葉控股集團有限公司法務證券部長,現任公司董事會秘書、證券事務代表。何磊先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書,具備履行職責所必需的財務、管理、法律等專業知識,具有良好的職業道德、個人品質和管理能力。 |
李娜 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 33 | 任職日期 | 2024-04-08 |
---|
職務 | 內審部負責人 |
---|
| 李娜女士:1991年5月出生,中國國籍,無境外永久居住權,本科學歷,中級會計師。歷任紹興市雅光達照明科技有限公司主辦會計、紹興牧元商貿有限公司財務主管、兔留香(紹興)食品生產有限公司財務主管。2022年5月進入公司,現任公司財務管理中心成本科科長。 |
潘萬東 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 34 | 任職日期 | 2024-04-08 |
---|
職務 | 生產總監 |
---|
| 潘萬東先生:1990年11月出生,中國國籍,無境外永久居住權,本科學歷,助理工程師。2013年4月進入公司,歷任三力士股份有限公司應用工程師、配方工程師、工藝工程師、切割帶車間主任、生產部長等職務,現任公司生產總監。 |