伏擁軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2023-06-26 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 伏擁軍先生:1968年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士。2007年7月至2012年7月,任美的集團制冷家電集團壓縮機事業部副總裁兼研發中心主任;2012年7月至2016年12月,任美的集團壓縮機事業部副總經理;2016年12月至2017年7月,任美的集團環境電器事業部總經理;2017年7月至今,任美的集團工業技術事業群(原機電事業部)總裁;2021年9月17日至今擔任美的集團副總裁。 |
李葛豐 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2024-04-25 |
---|
職務 | 總裁 董事 |
---|
| 李葛豐先生:1982年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2004年加入美的集團,曾任樓宇科技事業部研發中心多聯機設計室經理、內銷用戶服務中心部長、內銷經營部總監,重慶美的通用制冷設備有限公司總經理。 |
徐臘平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2023-11-10 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 徐臘平先生:1978年出生,暨南大學金融系畢業,公司金融與投資學博士,高級經濟師?,F任深圳市資本運營集團有限公司投資總監,深圳賽格股份有限公司董事、深圳市天健(集團)股份有限公司董事、深圳市柳鑫實業股份有限公司董事長、深圳市賽格集團有限公司董事、深圳深愛半導體股份有限公司董事、雄安綠研智庫有限公司董事、深圳市企業服務集團有限公司董事、喀什深圳城有限公司董事、深圳市中洲投資控股股份有限公司董事、深圳市兆馳股份有限公司副董事長、深業投資發展有限公司董事、深圳市遠致科技投資有限公司董事,曾主導過多個重大資產重組項目,在企業價值提升與戰略診斷方面具有較強的理論與實操經驗。曾任深圳市寶安區發展研究中心研究員、深圳市國資委資本運作處特聘人員、深圳市遠致投資有限公司高級經理、副部長。 |
吳德海 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2023-06-26 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 吳德海先生:1983年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2005年加入美的集團,曾任冰箱事業部財務經理、廚房電器事業部財務經理、家用空調事業部財務經理、原暖通與樓宇事業部財經總監?,F任美的集團工業技術事業群財經總監。 |
職帥 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2023-06-26 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 職帥先生:1987年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2018年加入美的集團,曾任美的集團總裁辦總監?,F任美的集團工業技術事業群營運總監。 |
張銘 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2023-06-26 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 張銘先生:1988年出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。曾任黑龍江省委組織部選調生,深圳市華景管理咨詢有限公司要素市場研究中心負責人,深圳市資本運營集團有限公司(原深圳市遠致投資有限公司)戰略研究部經理、資本運作部經理、資產管理部經理等職務?,F任深圳市資本運營集團有限公司資產管理部高級經理。 |
李建林 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2023-06-26 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 李建林先生:1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷。曾任中科院電工所副研究員,副組長;中國電力科學研究院儲能所科室主任,教授級高級工程師?,F任職于北方工業大學,教授,儲能技術研究院院長、博導。 |
姜齊榮 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2023-06-26 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 姜齊榮先生:1968年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生,教授,已取得深圳證券交易所授予的獨立董事資格證書。1992年7月于清華大學電機系本科畢業,獲工學學士學位;1997年7月博士畢業后留校任教?,F為清華大學電機系教授,主要研究方向為電力電子化電力系統穩定分析與控制技術、柔性交直流輸配電技術、新能源發電技術、微電網技術、現代電能質量分析與控制?,F任北京市九州風神科技股份有限公司獨立董事、北京殷圖網聯科技股份有限公司獨立董事、石家莊科林電氣股份有限公司獨立董事。 |
謝東明 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2023-06-26 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 謝東明先生:1975年出生,中國國籍,無境外永久居留權,西南財經大學會計學博士。天津財經大學會計學院教師,教授,碩士生導師;天津市園林規劃設計研究總院有限公司獨立董事。 |
李文贏 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2023-06-26 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 李文贏先生:1979年出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。曾任深圳市中南實業股份有限公司部門經理,深圳市通產集團有限公司部門經理,深圳市資本運營集團有限公司(原深圳市遠致投資有限公司)投資發展部部長等職務?,F任深圳市億鑫投資有限公司、深圳市遠致創業投資有限公司、武漢東湖國隆股權投資基金管理有限公司的董事。 |
林婕萍 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2023-06-26 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 林婕萍女士:1982年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2005年加入美的集團,歷任家用空調事業部電子公司財務負責人、家用空調事業部財經預算管理經理?,F任美的集團工業技術事業群財經核算資金與稅務管理經理。 |
張樹宏 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2023-06-26 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 張樹宏先生:1969年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷,高級工程師。曾任蘭州電機集團有限責任公司工程師、設計室主任,2003年加入公司,曾任公司研發工程師、深圳市科陸變頻器有限公司結構部及中試部經理?,F任公司綜合管理中心高級主管。 |
蔡赟東 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2021-06-04 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 蔡赟東,男,中國國籍,無境外永久居留權,1984年出生,中共黨員,碩士學歷。曾任深業投資發展有限公司總裁助理、資深經理,中信并購基金管理有限公司投資部副總裁、高級經理,中信證券股份有限公司投資銀行部項目經理,深圳市資本運營集團有限公司資本市場投資部部長。 |
曾驅虎 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2021-06-04 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 曾驅虎,男,中國國籍,無境外永久居留權,1963年出生,本科畢業于北京大學數學系,教授級高級工程師。1982年至1995年在武漢710廠任職;1996年參與創立公司,為公司創始人之一,1996年至2003年10月擔任公司副總經理兼總工程師,2003年11月至2004年9月擔任公司總經理;2006年至2010年9月在深圳深寶電器儀表有限公司擔任技術顧問;2011年10月至今在公司擔任首席技術專家。 |
黃幼平 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2009-11-12 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 黃幼平女士:1980年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。曾任江蘇紫天傳媒科技股份有限公司獨立董事,深圳市賽為智能股份有限公司獨立董事。2005年迄今在本公司任職,現任公司董事會秘書,深圳市法本信息技術股份有限公司獨立董事。 |
謝偉光 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2023-06-08 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 謝偉光先生:1979年出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷。曾任美的集團股份有限公司空調事業部海外營銷公司財務經理、中央空調事業部財務部長,奧克斯集團有限公司空調事業部財務總監,主力智業(深圳)電器實業有限公司董事兼財務總監,美的集團股份有限公司生活電器事業部財務部長等職務。 |
張小芳 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2019-03-11 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 張小芳,女,中國國籍,無境外永久居留權,1986年出生,碩士學歷。曾任廣州廣電運通金融電子股份有限公司證券事務主管,2018年6月加入公司,現任公司證券事務代表。 |
古文 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2014-10-23 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 古文,女,中國國籍,無境外永久居留權,1986年出生,本科學歷,國際注冊內部審計師。2011年12月開始任職于公司審計部,2012年9月至今任職于公司證券部,現任公司證券事務代表。 |