王增奪 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2016-03-09 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 王增奪,男,1963年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于北京航空航天大學計算機專業,本科學歷。1987年8月至1989年10月,就職于哈爾濱飛機制造公司,任計算機中心技術員;1989年11月至1992年10月,就職于哈爾濱塑料工業公司下屬電腦公司,任總經理;1992年11月至1996年10月,就職于哈飛電腦公司,任董事長;1996年11月至2000年7月,就職于哈爾濱廣聯電子有限公司,任董事長;2000年8月至2011年1月,就職于哈爾濱廣聯精密機械制造有限公司,歷任總經理、執行董事;2011年2月至2016年3月,就職于哈爾濱廣聯航空復合材料工藝裝備有限公司(以下簡稱廣聯有限),任執行董事、總經理;2016年3月至今,歷任公司總經理,現任公司董事長。 |
楊守吉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2022-02-09 |
---|
職務 | 職工董事 |
---|
| 楊守吉,男,1982年出生,中國國籍,無境外永久居住權,吉林大學汽車工程專業,本科學歷。2003年7月至2005年7月,就職于哈爾濱光宇集團股份有限公司,任技術員;2005年8月至2009年12月,就職于哈爾濱海航機械制造有限公司,歷任數控編程員、數控車間主任;2010年1月至2011年5月,就職于哈爾濱廣聯精密機械制造有限公司,任技術部部長;2011年6月至2012年12月,就職于哈爾濱廣聯模具制造有限公司,任技術部部長;2013年1月至2016年3月,就職于哈爾濱廣聯航空復合材料工藝裝備有限公司,任公司技術部部長;2016年3月至今,歷任廣聯航空工業股份有限公司監事,現任公司職工代表董事、副總工程師、技術部長、研發中心主任。 |
常亮 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2023-06-13 |
---|
職務 | 副總經理 董事 |
---|
| 常亮,男,1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于空軍工程大學航空自動化專業、空軍指揮學院指揮學專業,碩士研究生學歷,教授。2002年7月至2020年3月,就職于中國人民解放軍空軍某部門,歷任工程師、教員、技術專家;2020年4月至今,就職于國家空域技術重點實驗室,任空管運行專家;2023年4月至今,兼任南京信息工程大學教授。 |
劉永 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2022-02-09 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 劉永,男,1973年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于長春稅務學院會計學專業,東北農業大學經濟管理學專業,碩士研究生學歷,注冊會計師。1995年7月至2000年10月,就職于吉林建元會計師事務所,歷任審計員、職工董事、高級經理;2000年11月至2010年11月,任東北證劵股份有限公司投資銀行總部副總經理、收購兼并部總經理;2011年1月至今,任東證融通投資管理有限公司董事、總經理;現任中國證券業協會股權與另類投資業務委員會委員;2022年2月至今,任廣聯航空工業股份有限公司董事。 |
王夢勛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 33 | 任職日期 | 2022-02-09 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 王夢勛先生:1991年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于英國華威大學數學與經濟學專業,倫敦政治經濟學院管理與戰略專業,碩士研究生學歷。2015年1月至2017年9月,就職于海通證券股份有限公司投資銀行部,任經理;2017年10月至2018年9月,就職于廣聯航空工業股份有限公司,任董事長助理;2018年10月至2019年10月,就職于北京華控產業投資管理有限公司,任經理;2019年11至2021年8月,就職于中航融富基金管理有限公司,任高級投資經理;2021年9月至今,歷任廣聯航空工業股份有限公司董事長助理、戰略發展部部長,現任公司董事;2021年12月至今,任成都航新航空裝備科技有限公司執行董事、總經理;2022年2月至今,任北京方碩復合材料技術有限公司董事;2022年9月至今,任廣聯航空(自貢)有限公司執行董事、總經理;2023年5月至今,任廣聯航空工業(北京)有限公司執行董事、總經理。 |
楊懷忠 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2021-01-22 |
---|
職務 | 總經理 董事 |
---|
| 楊懷忠,男,1981年出生,中國國籍,無境外永久居留權,哈爾濱工業大學EMBA碩士(在讀)。2001年11月至2012年11月,就職于哈爾濱廣聯精密機械制造有限公司,歷任數控操作員、生產調度、外協主管;2012年12月至2016年3月,就職于廣聯有限,歷任生產計劃員、外協主管、生產部長;2016年3月至今,歷任公司副總經理,現任公司董事、總經理;2019年6月至今,任哈爾濱卡普勒廣聯航空復合材料有限公司執行董事、總經理。 |
于濤 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2022-02-09 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 于濤,男,1964年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于復旦大學應用數學專業,哈爾濱工程大學應用數學專業和固體力學專業,博士研究生學歷,教授。1987年8月至1994年6月,就職于東北林業大學,任數學系教師;1994年7月至今,就職于哈爾濱工程大學,歷任理學院講師、副教授,現任數學科學學院教授、學術委員會委員、教代會執行委員會委員,教學督導委員會委員;曾任中國人民政治協商會議哈爾濱市第十一屆、第十二屆委員會委員,第十三屆委員會委員及城鄉建設資源環境委員會副主任。 |
王涌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2022-02-09 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王涌,男,1966年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于哈爾濱工業大學工業會計專業和管理工程專業,碩士研究生學歷,副教授。1991年8月至1995年9月,就職于哈爾濱科技大學管理系,任教師;1995年10月至今,就職于哈爾濱理工大學,歷任講師、副主任、主任,現任副教授;2015年4月至2020年4月,兼任龍建路橋股份有限公司獨立董事;2020年5月至今,兼任大慶華科股份有限公司獨立董事;2022年2月至今,任廣聯航空工業股份有限公司獨立董事。 |
楊健 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2022-02-09 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 楊健,男,1978年生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于吉林大學國際經濟法專業,博士研究生學歷,副教授。2007年6月至2014年7月,就職于哈爾濱理工大學法學院,任講師;2014年8月至今,就職于黑龍江大學法學院,歷任講師、民商法學博士后,現任副教授;同時,兼任黑龍江省人文社會科學重點研究基地——法學理論與法治發展研究中心研究人員,黑龍江大學知識產權研究中心執行主任、國際法研究中心執行主任,中國科學技術法學會理事、中國法學會世界貿易組織法研究會理事、中國法學會體育法學研究會理事,黑龍江省知識產權法學研究會副會長兼秘書長、黑龍江省律師法學研究會常務理事/副秘書長、黑龍江省俄羅斯法制與法學研究會常務理事,哈爾濱市仲裁委員會、海南國際仲裁院、大連市仲裁委員會(大連國際仲裁院)、沈陽市仲裁委員會(沈陽國際仲裁院)、武漢市仲裁委員會(武漢國際仲裁中心)、寧波市仲裁委員會、溫州市仲裁委員會、包頭市仲裁委員會、牡丹江市仲裁委員會、綏化市仲裁委員會等地仲裁員,呼倫貝爾市仲裁委員會專家咨詢委員會委員;曾被評選為2011年哈爾濱市優秀法律法學工作者、2012年黑龍江省優秀法律法學工作者和黑龍江省第二屆十大優秀中青年法學家。 |
趙韻 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 69 | 任職日期 | 2022-02-09 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 趙韻,女,1955年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于哈爾濱商業大學會計學專業,大專學歷。1981年7月至1986年12月,就職于哈爾濱市二輕局,任會計;1987年1月至2010年6月,就職于哈爾濱飛機工業集團有限責任公司,歷任會計、財務處綜合科長、副處長;2010年7月至2012年12月,就職于哈爾濱廣聯精密機械制造有限公司,任財務部部長;2013年1月至今,歷任廣聯航空工業股份有限公司財務部長、審計部長,現任公司非職工代表監事、總審計師。 |
李憲成 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 65 | 任職日期 | 2022-02-09 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 李憲成,男,1959年出生,中國國籍,無境外永久居住權,畢業于哈爾濱理工大學勞動經濟管理專業,大專學歷。1977年3月至1981年2月,于中國人民解放軍黑龍江省軍區服兵役;1983年7月至1991年7月,就職于黑龍江省省委宣傳部,任辦公室職員;1991年8月至2004年2月,從事個體經營工作;2004年3月至2010年10月,就職于哈爾濱鴻騰達冰雪雕塑藝術有限公司,任副總經理;2010年11月至2017年2月,就職于哈爾濱鐵成雕塑制品設計有限公司,任副總經理;2017年3月至今,任廣聯航空工業股份有限公司綜合部部長;2022年2月至今,任公司非職工代表監事。 |
孫兆君 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2022-02-09 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 孫兆君,男,1980年出生,中國國籍,無境外永久居住權,畢業于黑龍江大學電子政務專業,本科學歷。2006年5月至2010年3月,就職于哈爾濱廣聯精密機械制造有限公司,歷任鏜工、技術員、生產調度員;2010年4月至2012年12月,就職于哈爾濱廣聯模具制造有限公司,任生產調度員;2013年1月至今,歷任公司生產調度員、保密專員、項目經理,現任廣聯航空工業股份有限公司職工代表監事、研發專員。 |
彭福林 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2021-01-22 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 彭福林,男,1968年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于南昌航空大學鍛壓工藝及設備專業,本科學歷,高級工程師。1991年8月至2003年11月,就職于哈爾濱飛機工業集團有限責任公司,歷任鍛造廠工藝員、技術室主任,橡塑廠副廠長;2003年12月至2005年12月,就職于哈爾濱哈飛東陽塑料制品有限公司,任總經理;2006年1月至2019年2月,就職于哈爾濱哈飛實業發展有限責任公司,任副總經理;2019年3月至今,歷任公司總經理助理,現任公司副總經理。 |
畢恒恬 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 34 | 任職日期 | 2022-02-09 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 畢恒恬,男,1990年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于澳大利亞麥考瑞大學應用金融專業,本科學歷。2014年8月至今,歷任公司主管會計、證券事務代表,現任公司董事會秘書、證券部部長;2018年6月至今,任廣聯航空(南昌)有限公司監事;2019年1月至今,任廣聯航空(珠海)有限公司監事;2019年5月至今,任哈爾濱卡普勒廣聯航空復合材料有限公司監事;2021年5月至今,任廣聯(北海)無人機科技有限公司執行董事、總經理;2021年12月,任景德鎮航勝航空機械有限公司監事會主席。 |
郝艷芳 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2022-02-09 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 郝艷芳,女,1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于山西大學計算機專業,本科學歷,中級會計師、注冊稅務師。2003年8月至2007年8月,就職于哈爾濱哈飛工業有限責任公司,歷任計算機管理技術員、勞資室會計;2007年9月至2009年9月,就職于哈爾濱廣旺機電設備制造有限公司,任會計;2009年10月至2014年5月,就職哈爾濱艾維克航空產品運輸有限公司,歷任會計、財務主管;2014年6月至2018年2月,就職于黑龍江賽格國際貿易有限公司,任財務主管;2018年3月至今,歷任公司主管會計、財務部部長,現任公司財務總監。 |
張韓兵 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 27 | 任職日期 | 2022-02-09 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 張韓兵,女,1997年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于黑龍江大學法學專業,本科學歷。2020年7月至今,歷任公司證券事務專員,現任公司證券事務代表。 |