馬赴江 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2022-05-27 |
---|
職務 | 董事 董事長 |
---|
| 馬赴江先生:1963年8月出生,中國國籍,無境外居留權,高級經營師。曾任新疆機電設備有限責任公司擔董事,廣匯汽車下屬公司新疆天匯汽車銷售服務有限公司歷任副總經理、總經理,廣匯汽車下屬公司蘭州廣匯賽馳汽車服務有限公司總經理,廣匯汽車服務有限責任公司前身副總裁,廣匯汽車服務集團股份公司常務副總裁?,F任廣匯汽車服務集團股份公司董事。 |
王勝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2023-12-25 |
---|
職務 | 總裁 董事 |
---|
| 王勝先生:1974年4月出生,中國國籍,無境外居留權,大專學歷。曾任廣匯汽車服務集團股份公司奧迪品牌總經理、西北大區總經理、廣匯汽車服務集團股份公司下屬公司新疆天匯汽車銷售服務有限公司管店副總經理、運營副總經理、總經理,現任廣匯汽車服務集團股份公司副總裁。 |
許星 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2016-10-23 |
---|
職務 | 董事會秘書 副總裁 董事 |
---|
| 許星:女,1977年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權。擁有工學碩士學位MSc、工商管理碩士學位MBA、中歐國際工商學院碩士學位EMBA,國際項目管理專家PMP。曾榮獲“上海市三八紅旗手”、“上海IT青年十大新銳”等榮譽稱號;曾多次獲得“新財富金牌董秘”、中國上市公司“百強優秀董秘獎”;曾榮獲證券日報“金駿馬上市公司金牌董秘”;證券時報“天馬獎·投資者關系最佳董秘”、上海證券報“金質量精銳董秘”;新浪財經“新浪金牌董秘”等榮譽稱號。曾于2007年11月至2009年5月任漢普管理咨詢(中國)有限公司高級咨詢顧問;2009年6月至2016年10月,歷任上海延華智能科技(集團)股份有限公司董事會秘書、常務副總經理、執行總裁?,F任廣匯汽車服務集團股份公司董事、副總裁兼董事會秘書,附屬公司廣匯寶信汽車集團有限公司(01293.HK)執行董事、副總裁。 |
丁瑜 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2023-08-09 |
---|
職務 | 財務總監 副總裁 董事 |
---|
| 丁瑜先生:1974年10月出生,中國國籍,無境外居留權,碩士研究生學歷,CIMA資深會員,AIA會員。曾任招商銀行上海分行、興業銀行上海分行下屬支行柜員、客戶經理、公司部總經理,上海國際集團下屬國盛公司總經理助理,美好控股集團有限公司副總經理,金光紙業(中國)投資有限公司財務部總經理助理,廣匯汽車服務集團股份公司資金管理總經理,中國新高教集團有限公司(2001.HK)首席財務官、執行董事,中國正通汽車服務控股有限公司(1728.HK)副總裁?,F任廣匯汽車服務集團股份公司總裁助理。 |
楊明 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2023-11-06 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 楊明女士:1982年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2004年7月本科畢業于武漢大學法學專業。曾任職于中集集團、恒盛地產控股公司、深業置地公司等企業。 |
李江紅 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2022-09-23 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 李江紅:女,1974年6月出生,中國國籍,無境外居留權,大專學歷,中級會計師。曾任新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司財務部財務副總監、財務管理中心總經理部長、副部長、部長助理、監事?,F任新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司財務總監,廣匯能源股份有限公司監事。 |
夏寬云 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2022-01-12 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 夏寬云,男,1962年3月出生,中共黨員,中國國籍,擁有希臘永久居留權。博士研究生學歷,高級會計師,副教授。曾任寧波大學商學院會計系主任,上海貝嶺股份有限公司財務部總監,上海國家會計學院教研部副教授,碩士研究生導師,東方有線網絡有限公司財務部總經理,浙江九洲藥業股份有限公司董事及財務總監?,F任上海樹山投資管理有限公司董事長,上海海順新型藥用包裝材料股份有限公司獨立董事,南京諾唯贊生物科技股份有限公司獨立董事,溫州銀行股份有限公司獨立董事,寧波利安科技股份有限公司獨立董事。 |
郭蓓蓓 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2021-08-04 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 郭蓓蓓:女,1980年12月出生,中國國籍,無境外居留權,碩士研究生學歷,執業律師,上海市律師協會并購重組業務研究委員會委員。2005年6月至2020年3月在上海市上正律師事務所擔任律師,2020年4月至今在上海上正恒泰律師事務所擔任合伙人律師。從事法律工作期間擔任多家上市公司的常年法律顧問,并作為主辦律師擔任多家上市公司發行股份、重大資產重組等資本市場項目的專項法律顧問,在上市公司治理及資本項目運作方面具備豐富的經驗。 |
羅磊 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2021-08-04 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 羅磊:男,1963年6月出生,中國國籍,無境外居留權。曾任解放軍后勒工程學院助教;曾在解放軍部隊服役,歷任參謀、助理工程師、工程師;退役后,曾任北京桂龍五菱汽車銷售有限公司總經理助理、北京新華夏汽車連鎖有限公司總裁助理;現任中國汽車流通協會副秘書長,被廈門理工大學聘為客座教授。長期從事汽車流通行業研究等工作,曾先后執筆完成了《中國二手車流通體系研究》、《汽車流通業“十二五”發展研究》等多項政府課題,主筆完成了國家標準《二手車鑒定評估技術規范》的起草。 |
劉旭斌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2022-05-27 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 劉旭斌先生:1969年11月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,研究生學歷。曾任阿勒泰地委辦公室副主任、主任、副秘書長,阿勒泰市委副書記,伊犁哈薩克自治州黨委辦公廳副主任、主任、副秘書長,新疆維吾爾自治區黨委辦公廳副主任,新疆廣匯集團實業投資(集團)有限責任公司常務副總裁、黨委書記、監事會主席?,F任廣匯汽車服務集團股份公司黨委書記。 |
張家瑋 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2018-07-30 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 張家瑋:男,1988年4月出生,中國國籍,擁有香港永久居留權,碩士研究生學歷。曾任富德資源投資控股集團有限公司投資經理兼投資部門負責人?,F任珠海冬港投資管理有限公司總經理、執行董事;廣匯汽車服務集團股份公司監事。 |
黃濤 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2021-12-27 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 黃濤,男,漢族,1985年8月出生,中共預備黨員,本科學歷,曾任新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司辦公室主管、主任助理,廣匯置業服務有限公司綜合辦公室副主任,現任廣匯汽車服務集團股份公司綜合管理部副總經理。 |
王詠帆 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2021-11-17 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 王詠帆:男,1972年10月出生,群眾,中國國籍,無境外居留權,本科學歷。曾任廣西弘通汽車銷售服務有限公司總經理,廣匯汽車廣西區域財務總監、常務運營副總,廣匯汽車新疆區域常務運營副總,廣匯汽車運營部總經理,廣匯汽車四川區域常務副總經理等職?,F任廣匯汽車廣西區域總經理。 |
彭松 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2023-08-09 |
---|
職務 | 總裁助理 |
---|
| 彭松先生:1978年12月出生,中共黨員,中國國籍,無境外居留權,大專學歷。曾任新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司總裁助理,廣匯汽車服務集團股份公司上汽大眾品牌總經理,廣匯汽車服務集團股份公司江西區域總經理,廣匯汽車服務集團股份公司西南大區管店總經理助理,廣匯汽車服務集團股份公司重慶區域管店總經理助理。 |
謝朝暉 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2023-08-09 |
---|
職務 | 總裁助理 |
---|
| 謝朝暉女士:1969年12月出生,中國國籍,無境外居留權,大學本科學歷,高級會計師,中級經濟師。曾任新疆機電設備有限責任公司財務部副部長,新疆天樞汽車銷售服務有限公司副總兼財務總監,新疆天匯汽車服務有限公司財務部副部長、資金管理部部長,廣匯汽車服務集團股份公司西北區域財務總監,現任廣匯汽車服務集團股份公司資金總監助理兼西北資金管理中心總經理。 |
董昊明 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2018-04-23 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 董昊明:男,1989年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級經濟師。曾任職于廣匯能源股份有限公司證券部,現任廣匯汽車服務集團股份公司總經理助理、證券事務代表 |