何旭東 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2021-02-22 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 何旭東先生:1976年10月出生,中共黨員,中國國籍,無境外居留權,畢業于廈門大學國際貿易專業,廈門大學EMBA。曾任廈門國貿船舶進出口有限公司總經理?,F任公司董事長,廈門國貿船舶進出口有限公司副董事長,欽實集團有限公司執行董事,廈門隆海投資管理有限公司執行董事。 |
翁記泉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2021-02-22 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 翁記泉先生:1974年7月出生,中共黨員,中國國籍,無境外居留權,畢業于福州大學,碩士研究生學歷。曾任廈門古龍進出口有限公司業務主管、經理助理,廈門廈工國際貿易有限公司副總經理、總經理、執行董事,廈門廈工機械股份有限公司運營總監?,F任公司董事、副總經理。 |
秦炳軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2021-02-22 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 秦炳軍先生:1970年8月出生,中國國籍,無境外居留權,畢業于上海交通大學,博士研究生學歷,教授級高級工程師。曾任上海愛德華造船有限公司設計部經理,滬東中華造船集團公司設計二所副所長,挪威船舶咨詢有限公司(上海)技術經理,公司總經理助理,公司副總經理等?,F任公司董事、總工程師,中船(上海)節能技術有限公司董事。 |
占金鋒 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2014-01-27 |
---|
職務 | 董事 總經理 |
---|
| 占金鋒先生:1978年9月出生,中共黨員,中國國籍,無境外居留權,畢業于華中科技大學,碩士研究生學歷,教授級高級工程師。曾任江蘇泰州口岸船舶工業公司技術處技術員、項目主管,上海佳豪船舶工程設計股份有限公司設計科研部輪機科副科長,設計一部副經理、經理,公司副總工程師、總經理助理,船舶工程設計中心總經理、公司副總經理?,F任公司董事、總經理,上海衡拓船舶設備有限公司董事,長江聯合金融租賃有限公司監事。 |
吳昶 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2024-04-11 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 吳昶先生:1975年出生,中國國籍,無境外居留權,碩士,高級會計師,注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師。歷任上海航空工業(集團)公司審計室主任、財務處副處長,上海新黃浦(集團)有限責任公司財務經理,上海東方明珠新媒體股份有限公司內審總監,浙江瀚葉股份有限公司財務總監,青島易邦生物工程有限公司監事?,F任公司總經理助理。 |
董文婕 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2021-02-22 |
---|
職務 | 董事 董事會秘書 副總經理 |
---|
| 董文婕:女,中國國籍,無境外居留權。出生于1983年11月,畢業于上海交通大學,清華大學工商管理碩士,康奈爾大學MBA。中國注冊會計師(非執業),英國特許公認會計師(ACCA),2016年1月注冊保薦代表人。曾任普華永道高級審計師,東海證券投資銀行部業務董事,新時代證券投資銀行部業務董事,光大證券投資銀行總部董事,中原證券投資銀行部執行董事?,F任公司董事、副總經理、董事會秘書,武漢南華工業設備工程股份有限公司董事。 |
童一杏 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2024-04-11 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 童一杏女士:1982年1月出生,中國國籍,澳大利亞永久居留權,畢業于香港理工大學,博士研究生學歷,會計學教授。曾任廈門廣播電視集團會計,中山大學會計學助理教授,西澳大學會計學講師、會計學副教授,昆士蘭大學會計學副教授?,F任上海大學會計學教授。 |
杜惟毅 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2021-02-22 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 杜惟毅先生:1975年12月出生,中共黨員,中國國籍,無境外居留權,碩士研究生學歷。曾任中國金融期貨交易所法律部副總監,中國金融期貨交易所黨委辦公室(董事會辦公室)副總監(主持工作),昊理文律師事務所律師?,F任公司獨立董事,上海執古資產管理有限公司風控總監,上海南麟電子股份有限公司獨立董事(新三板),上海蘭寶傳感科技股份有限公司董事,上海派森諾生物科技股份有限公司董事,上海華證指數信息服務有限公司董事。 |
王海黎 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2021-02-22 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王海黎先生:1971年5月出生,中國國籍,博士研究生學歷,特聘教授級高級工程師。曾任加州大學圣迭戈分校(UCSD)斯克里普斯海洋研究所AssociateSpecialist;廈門大學教授級高級工程師,廈門大學特聘教授級高級工程師?,F任公司獨立董事,廈門大學科考船運行管理中心主任。 |
黃強 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2021-02-22 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 黃強先生:1971年8月出生,中共黨員,中國國籍,無境外居留權,畢業于南昌陸軍學院,本科學歷。從軍17年,曾擔任連長、作訓股長、管理股長,轉業后在廈門思明區街道辦事處任職?,F任公司監事會主席、工會主席。 |
龔臣 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2021-02-22 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 龔臣先生:1985年5月出生,中共黨員,中國國籍,無境外居留權,畢業于上海財經大學,碩士研究生學歷,經濟師,現任中國長城資產管理股份有限公司上海市分公司資產保全部副高級經理。曾任楊浦區金融服務辦公室項目管理,中國長城資產管理公司上海辦事處業務副主管,業務主管,中國長城資產管理股份有限公司上海市分公司副高級經理。 |
李晨 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2024-04-11 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 李晨先生:1988年9月出生,中共黨員,中國國籍,無境外居留權,畢業于北京大學經濟學院,大學本科學歷。曾任華夏幸?;鶚I董事長助理、戰略研究部主任,新城控股集團北京公司投資總監,正榮集團戰略運營中心總經理助理?,F任欽實集團有限公司戰略投資部總經理。 |
柳小軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2019-08-28 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 柳小軍先生:1983年12月出生,中國國籍,無境外居留權,畢業于江蘇科技大學,本科學歷?,F任上海佳豪船海工程研究設計有限公司船舶設計中心設計二部副經理。 |
周清 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2024-04-11 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 周清女士:1983年5月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,中級會計師、注冊稅務師?,F任天海融合防務裝備技術股份有限公司財務部副經理。 |
惠濤 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2017-11-13 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 惠濤:男,中國國籍,無境外居留權,出生于1964年8月,畢業于陜西師范大學,本科學歷,中共黨員,高級經濟師。曾任大古鐵路公司總經理秘書,鐵道部第十三局工程局西北公司副經理、鐵道部第十三工程局一處副總經濟師,中鐵渤海鐵路輪渡有限責任公司計劃部副經理、經理兼法律顧問,董事會秘書兼經營管理部經理、法律顧問?,F任公司副總經理、企管部總經理、內審部經理。 |
張曉燕 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2021-02-22 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 張曉燕:女,中國國籍,無境外居留權,出生于1984年12月,畢業于上海財經大學,本科學歷,會計師。曾任上海廣播電視臺、上海文化廣播影視集團有限公司審計室財務審計。 |
陸穎穎 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2014-04-18 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 陸穎穎:女,中國國籍,無境外居留權,出生于1985年9月,本科學歷。2013年12月取得董事會秘書資格證書。歷任公司海洋工程設計中心項目管理部項目管理科科員?,F任公司證券事務代表、證券部副經理。 |
孫潔 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2022-03-16 |
---|
職務 | 內審部經理 |
---|
| 孫潔:女,中國國籍,無境外居留權,出生于1988年1月,本科學歷,2017年取得了上海證券交易所及深圳證券交易所頒發的董秘資格證書。曾在上海新陽半導體材料股份有限公司財務部任職,現在公司財務部工作 |