王磊 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2024-01-10 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 王磊先生:1972年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于齊齊哈爾師范學院政治專業;曾任職綏化行署勞動局黨委科員,綏化團市委部長,青岡縣委常委、昌盛鄉黨委書記,青岡縣政府副縣長,綏化市政府法制辦副主任、主任,慶安縣委副書記,安達市委副書記,綏化市委副秘書長,青岡縣政府縣長,海倫市委書記,綏化市經濟開發區一級調研員。2024年1月起,任職公司董事長。 |
余厚蜀 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2021-06-21 |
---|
職務 | 董事 副董事長 總經理 |
---|
| 余厚蜀男,1977年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權。碩士研究生學歷,畢業于暨南大學,經濟法專業。2015年至今擔任深圳前海恒星資產管理有限公司執行董事、總經理,2019年6月起擔任廣州恒貿創業投資合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人委派代表;兼任廣東旭龍物聯科技股份有限公司董事,深圳市東銀新材料科技有限公司董事長,廣東躍源實業發展有限責任公司董事兼經理,廣東省恒星投資控股有限公司董事長兼總經理。擔任廣州恒泰股權投資合伙企業(有限合伙)、深圳華盛潤豐投資企業(有限合伙)、珠海恒金股權投資基金(有限合伙)、廣州恒星財潤投資合伙企業(有限合伙)、廣州佛恒投資合伙企業(有限合伙)、佛山新恒投資管理合伙企業(有限合伙)、佛山康恒投資企業(有限合伙)、廣州恒知星進財投資合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人委派代表。2021年6月起任航新科技副董事長。 |
李伯韜 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2021-06-21 |
---|
職務 | 副總經理 董事 |
---|
| 李伯韜先生:1983年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。畢業于西南財經大學,國際貿易學專業;曾就職于華福證券,中國民生銀行,華資金控(深圳)集團,成都農商行等。2020年至2021年任四川北大荒三糧實業有限公司總經理。兼任深圳市東銀新材料科技有限公司董事。2021年6月至今任公司副總經理。 |
唐明琴 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2021-06-21 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 唐明琴1963年12月出生,研究生學歷,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于湖南財經學院,金融專業;曾就職于湖南大學,湖南財經學院。2003年至今歷任廣東金融學院經濟貿易系教師,經濟貿易系信用管理教研室主任,經濟貿易系副主任,信用管理系副主任、主任,現任廣東金融學院信用管理學院院長。 |
譚躍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 65 | 任職日期 | 2021-06-21 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 譚躍1959年4月出生,博士學歷,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于香港中文大學,金融財務專業;曾就職于暨南大學,長沙電力學院。2002年至今歷任暨南大學金融學系教研、教授,會計學系教研、教授/博導,會計學系教研、系主任,會計學系教研、兼國際學院副院長,現任暨南大學管理學院教研、主持副院長、執行院長。 |
蘇影 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | 64 | 任職日期 | 2023-10-30 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 蘇影先生:1960年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中國民航大學運輸服務專業,天津市廣播電視大學工商管理專業;2009年11月至2015年9月任天津濱海國際機場、指揮中心、航站樓主任、總經理,2015年10月至2020年9月任天津濱海國際機場品質部調研員。 |
張啟輝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2023-10-30 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 張啟輝先生:1978年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于南開大學法學專業。2015年7月至2021年10月任天津旺達通企業管理有限責任公司總經辦職員,2021年11月至2022年12月任中食供應鏈(天津)集團有限公司總裁辦辦公室主任,2023年1月至今任北京華貿工經實業有限公司總經理辦公室總經辦主任。兼任天津市天潤加宇集團股份有限公司監事會主席、天津市圣沃商貿有限公司監事。 |
段海軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2023-05-19 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 段海軍先生:1982年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,畢業于清華大學會計碩士專業。2017年5月至2021年10月任大連美吉姆教育科技有限公司副總經理兼財務總監,2021年10月至2022年5月任北京海林達數據科技有限公司業務部財務顧問,2022年5月至今任北京華貿工經實業有限公司風控中心總監。 |
王劍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2017-12-11 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 王劍:男,1980年6月出生,大學本科學歷,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于西安電子科技大學經濟管理學院信息管理與信息系統專業。王劍先生曾就職于富士康科技集團,2009年至今歷任廣州航衛計算機科技有限公司項目主管,廣州航新航空科技股份有限公司制造中心項目管理部經理,總工辦項目經理,科研計劃部副總監,機載設備部總經理;現任研發中心副總經理及廣州航新航空科技股份有限公司工會委員會主席,2017年12月起任公司第三屆監事會職工代表監事。 |
王壽欽 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2015-11-26 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 王壽欽 1981年2月出生,在職研究生學歷,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于華南理工大學,工業工程專業;曾就職于江西新余鋼鐵有限責任公司,廣東華拿東方能源有限公司。2006年至今歷任廣州航新電子有限公司技術員,技術部副經理,質量部經理,上海航新航宇機械技術有限公司副總經理,廣州航新航空科技股份有限公司經營管理部經理,公司副總經理,現任公司第三屆董事會董事、副總經理。 |
李華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2020-03-09 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 李華:男,1976年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權。本科學歷,學士學位,畢業于西北工業大學,電子工程專業。1999年至2001年,任職廣州飛機維修工程有限公司技術員。2001年至今,歷任廣州航新電子有限公司工程師、主任工程師、車間經理,上海航新航宇機械技術有限公司副總經理,香港航新航空服務有限公司副總經理,廣州航新航空科技股份有限公司經營管理部經理,現任廣州航新航空科技股份有限公司總裁助理。 |
胡珺 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2019-01-25 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 胡珺:女,1982年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權。本科學歷,畢業于西北政法大學,法學專業。最近五年歷任冠昊生物科技股份有限公司董事會辦公室負責人、證券事務代表;希努爾男裝股份有限公司董事會辦公室主任。2018年6月加入本公司,擔任總裁助理;現任公司董事會秘書。 |
曹秉安 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2024-02-04 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 曹秉安先生:1986年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。畢業于暨南大學會計碩士專業,中級會計師職稱;曾任職新粵(廣州)投資有限公司財務會計,2018年8月至2021年6月任職廣州新粵瀝青有限公司財務經理,2021年6月-2024年2月任航新科技財務副總監。2024年2月起任航新科技財務總監。 |
許謙 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2020-10-19 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 許謙:女,1989年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,經濟學學士學位;2017年5月入職航新科技,現任公司證券事務代表。 |