龐欣元 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2014-09-09 |
---|
職務 | 董事 董事長 |
---|
| 龐欣元先生:1979年出生,畢業于上海交通大學工業外貿專業獲工科學士學位、英國利茲大學獲碩士研究生學位、中歐工商管理學院獲EMBA學位、上海交通大學高級金融學院獲DBA學位。曾任職于威世中國投資有限公司;2013年04月至2016年01月,任臥龍控股集團有限公司副總裁;2014年09月至今,任臥龍電氣驅動集團股份有限公司董事,2016年01月至2022年01月,任臥龍電氣驅動集團股份有限公司總經理;2017年09月至今任臥龍控股集團有限公司董事;2022年01月至今,任臥龍電氣驅動集團股份有限公司董事長。 |
黎明 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2020-09-07 |
---|
職務 | 董事 總裁 |
---|
| 黎明先生:1966年出生,中國國籍,本科學歷。歷任浙江臥龍家用電機有限公司總經理、臥龍電氣驅動集團股份有限公司常務副總經理、電控事業部總經理。2017年07月至2021年11月,任臥龍電氣驅動集團股份有限公司日用電機集團總裁;2018年07月至今,任臥龍控股集團有限公司董事;2021年11月至今,任臥龍電氣驅動集團股份有限公司全球銷售總部總裁;2022年01月至今,任臥龍電氣驅動集團股份有限公司總裁。 |
莫宇峰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2021-11-15 |
---|
職務 | 董事 副總裁 |
---|
| 莫宇峰先生:1971年出生,中國國籍,碩士研究生學歷,畢業于中歐國際工商管理學院。歷任南陽防爆集團股份有限公司黨委書記、常務副總經理、臥龍電氣南陽防爆集團股份有限公司常務副總經理、臥龍電氣驅動集團股份有限公司中國銷售總部副總裁;2018年11月至2020年12月,任臥龍電氣驅動集團股份有限公司副總經理;2020年12月至2022年12月,任臥龍電驅工業驅動事業群總裁;2021年11月至今,任臥龍電氣驅動集團股份有限公司董事;2022年12月至今,任臥龍電驅工業驅動事業群總裁、ATB事業群董事長。 |
張文剛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2022-01-04 |
---|
職務 | 副總裁 董事 |
---|
| 張文剛先生:1979年出生,碩士研究生學歷,畢業于華中科技大學。2017年08月至2021年12月,任臥龍電氣驅動集團股份有限公司大型驅動事業群總裁助理、副總裁兼中型事業部總經理;2022年01月至今,任臥龍電氣驅動集團股份有限公司副總裁。 |
張紅信 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2022-01-24 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 張紅信先生:1979年出生,本科學歷,畢業于西安工業大學。歷任臥龍電氣防爆集團股份有限公司董事會秘書、中型事業部總經理;2020年03月至2022年01月,任臥龍電氣驅動集團股份有限公司副總經理;2021年11月至今,任臥龍電氣驅動集團股份有限公司日用電機事業群總裁。2022年01月至今,任臥龍電氣驅動集團股份有限公司董事。 |
萬創奇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2020-09-07 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 萬創奇先生:1972年出生,碩士研究生學歷。歷任浙江臥龍家用電機有限公司總經理、臥龍電氣淮安清江電機有限公司總經理、臥龍電氣(濟南)電機有限公司總經理、臥龍電氣驅動集團股份有限公司中國銷售總部總裁;2018年07月至2022年05月任臥龍控股集團有限公司董事;2019年11月至2020年12月,任全球銷售總部常務副總裁;2019年11月今任臥龍電驅大型驅動事業群總裁;2020年01月至今,任臥龍電氣南陽防爆集團股份有限公司董事長兼總經理;2020年09月至今,任臥龍電氣驅動集團股份有限公司董事。 |
張志銘 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2023-09-07 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 張志銘先生:1962年出生,漢族,法學博士,現任華東師范大學法學院院長,教授,博士生導師,學術委員會主任。 |
趙榮祥 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2023-09-07 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 趙榮祥先生:1962年10月出生,中國國籍,浙江東陽人,1991年參加工作,教授、工學博士。曾任浙江大學電機系副主任、電氣學院副院長、工研院院長、科技園管委會主任、浙江大學國內合作委員會副主任等職。2021年09月至今,任常熟市國瑞科技股份有限公司獨立董事。 |
鄧春華 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2020-09-07 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 鄧春華女士:1963年出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,工商管理碩士,會計學教授、中國注冊會計師(非執業會員)。1984年07月至2003年08月歷任中南財經大學(現中南財經政法大學)助教、講師、副教授;2003年08月至今任中南財經政法大學教授。曾任中南財經大學(現中南財經政法大學)大信會計師事務所主管會計和項目經理、中南財經政法大學會計學院工會副主席和會計原理教研室主任;曾獲中南財經政法大學“校先進女教工”、“優秀學生工作者”等稱號?,F分別任康佳集團股份有限公司獨立董事、浙江金科湯姆貓文化產業股份有限公司獨立董事、浙江優創材料科技股份有限公司獨立董事(非上市公司)。2020年09月至今任臥龍電氣驅動集團股份有限公司獨立董事。 |
趙建良 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2023-09-07 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 趙建良先生:1977年出生,本科學歷,注冊稅務師、會計師、高級管理會計師。2017年02月至2017年10月,任臥龍控股集團有限公司稽查審計部副部長;2017年09月至2020年09月,任臥龍電氣驅動集團股份有限公司監事;2017年11月至2022年07月,任臥龍電驅大型驅動事業群、臥龍電氣南陽防爆集團股份有限公司財務總監;2022年08月至今,任臥龍電氣驅動集團股份有限公司稽查審計與法務部總監。 |
周小峰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 34 | 任職日期 | 2021-11-15 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 周小峰先生:1990年出生,碩士研究生學歷,中級會計師,畢業于浙江財經大學。2018年03月至今,任臥龍電氣驅動集團股份有限公司會計經理。 |
陳鋒 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2020-09-07 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 陳鋒先生:1977年出生,本科學歷,畢業于武漢大學。2012年07月至今,任臥龍電氣驅動集團股份有限公司投資主管、投資總監。 |
鄭艷文 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2022-01-04 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 鄭艷文:男,1983年出生,博士學歷,畢業于清華大學。2020年4月至2020年12月,任臥龍電氣驅動集團股份有限公司傳動事業部總工程師;2021年1月至2021年12月,任臥龍電氣驅動集團股份有限公司大型驅動事業群副總工程師、副總裁;2021年12月至今,任臥龍電氣(上海)中央研究院有限公司總裁;2022年1月至今,任臥龍電氣驅動集團股份有限公司副總裁。 |
戴芩 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2023-09-07 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 戴芩女士:1985年出生,本科畢業于北京大學物理學院大氣科學專業獲理學學士以及經濟學雙學位,碩士畢業于香港大學獲金融學碩士學位,持有中國法律職業資格證書。2011年1月至2013年9月,就職于麥格理(澳大利亞)證券上海代表處,任助理研究員;2013年9月至2015年5月,就職于中國金融投資管理有限公司(0605.HK),任投資者關系總監;2015年7月至2023年3月,就職于紅星美凱龍家居集團股份有限公司(601828.SH/1528.HK),歷任證券事務管理中心副總經理、投資者關系總監及投資總監。 |
楊子江 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2023-09-07 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 楊子江先生:1983年出生,畢業于同濟大學汽車學院獲工科學士學位、復旦大學管理學院獲會計學碩士學位。曾任職于普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)、上海富欣創業投資有限公司、上海富欣智能交通控制有限公司;2016年11月至2023年4月,任上海中荷環保有限公司財務總監、執行總裁;2023年4月至今,任臥龍電氣驅動集團股份有限公司副財務總監。 |
李賽鳳 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 32 | 任職日期 | 2022-08-15 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 李賽鳳,女,1992年11月出生,本科學歷,中國國籍。2017年3月至2018年6月任浙江盾安人工環境股份有限公司投資者關系專員。2018年7月至2020年8月任浙江亞廈裝飾股份有限公司證券事務專員。2020年8月至2022年8月任明新旭騰新材料股份有限公司證券事務代表,2022年8月至今任職于臥龍電氣驅動集團股份有限公司。 |