邱文淵 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2015-12-05 |
---|
職務 | 董事長 董事 總經理 |
---|
| 邱文淵先生:1964年出生,中國國籍,無境外居留權,碩士學歷,高級工程師,曾任南京天正耐特機電集團有限公司(原名南京耐特機電(集團)公司)南昱變頻器分公司技術部經理、深圳市安圣電氣有限公司(原名深圳市華為電氣技術有限公司)變頻器開發部經理、艾默生網絡能源有限公司(原名深圳安圣電氣有限公司)變頻器開發部經理。2006年8月加入深圳市藍海華騰技術有限公司(公司前身,簡稱“藍海華騰有限”),2010年12月起任藍海華騰有限執行董事、總經理,2011年6月起任藍海華騰有限董事長、總經理,2012年12月至今任公司董事長、總經理。 |
姜仲文 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2015-12-05 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 姜仲文先生:1974年出生,中國國籍,無境外居留權,碩士學歷,工程師,曾任深圳市安圣電氣有限公司(原名深圳市華為電氣技術有限公司)變頻器開發部軟件工程師、艾默生網絡能源有限公司(原名深圳安圣電氣有限公司)變頻器開發部軟件項目經理。2006年6月加入深圳市藍海華騰技術有限公司(公司前身),曾任研發部副經理、技術服務部經理、董事,2012年12月至今任公司董事、副總經理。 |
徐學海 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2015-12-05 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 徐學海先生:1972年出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,曾任南京天正耐特機電集團有限公司(原名南京耐特機電(集團)公司)南昱變頻器分公司開發部技術員、深圳市安圣電氣有限公司(原名深圳市華為電氣技術有限公司)變頻器開發部項目經理、艾默生網絡能源有限公司(原名深圳安圣電氣有限公司)變頻器開發部項目經理。2006年6月加入深圳市藍海華騰技術有限公司(公司前身),曾任研發部經理、董事,2012年12月至今任公司董事、副總經理。 |
時仁帥 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2015-12-05 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 時仁帥先生:1973年出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,工程師,曾任樂金電子(惠州)有限公司品質保證部QA品質認證員、深圳市安圣電氣有限公司(原名深圳市華為電氣技術有限公司)變頻器開發部軟件開發工程師、艾默生網絡能源有限公司(原名深圳安圣電氣有限公司)變頻器研發部軟件開發工程師。2006年7月加入深圳市藍海華騰技術有限公司(公司前身),曾任研發部軟件項目經理、監事,公司監事會主席、汽車電子部經理,2013年4月至今任公司董事。 |
傅穎 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2015-12-05 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 傅穎女士:1973年出生,中國國籍,無境外居留權,碩士學歷,工程師,助理工程師,曾任常州佳納機電有限公司研發部助理工程師、深圳市安圣電氣有限公司(原名深圳市華為電氣技術有限公司)變頻器開發部工程師、艾默生網絡能源有限公司(原名深圳安圣電氣有限公司)變頻器開發部工程師。2006年6月加入深圳市藍海華騰技術有限公司(公司前身),曾任研發部硬件項目經理、商務部經理、董事,2012年12月至今任公司董事。 |
陳建興 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2018-12-04 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 陳建興先生:1973年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,曾任中國農業銀行南昌市郊區支行擔任信貸部經理助理,上海大眾科創(集團)股份有限公司擔任投資項目經理,上海海得控制系統股份有限公司擔任副總經理、董事會秘書、投資發展部經理,浙江中馬汽車變速器股份有限公司副總裁兼董事會秘書,浙江溫嶺市艾美醫療器械有限公司副總經理兼董事會秘書,溫州意華接插件股份有限公司副總經理兼董事會秘書,凱奇集團有限公司總經理,江蘇中關村嘉拓新能源設備有限公司副總經理,現任溧陽興騰朝陽實業投資合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人。2018年12月起任公司獨立董事。 |
鄭梅蓮 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2018-12-04 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 鄭梅蓮女士:1972年出生,黨員,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷,副教授,曾任浙江工業大學教科學院教師,現任浙江工業大學管理學院會計系教師、浙江省金融信息工程技術研究中心副主任。兼任深圳市藍海華騰技術股份有限公司、江蘇錦雞實業股份有限公司、成都普瑞眼科醫院股份有限公司、萬馬科技股份有限公司獨立董事;遂昌神農生物科技有限公司監事。2019年1月起任本公司獨立董事。 |
劉思躍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2018-12-04 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 劉思躍先生:1962年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷,副教授,曾任深圳市華鵬飛現代物流股份有限公司獨立董事、湖北隨州農村商業銀行股份有限公司獨立董事,現任武漢大學經濟與管理學院金融系副教授。2018年12月起任公司獨立董事。 |
李慧珍 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2024-02-05 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 李慧珍女士:1985年出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷。2010年3月加入公司,曾任研發結構工程師,2018年至今任研發綜合管理部經理。2024年2月起任公司監事會非職工代表監事。 |
宋凱 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2018-12-04 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 宋凱先生:1987年出生,中國國籍,無境外居留權,大專學歷,工程師,曾任職深圳市潤迅電話商務有限公司,2014年2月加入公司,任技術服務部工程師。2018年12月至今任公司監事會非職工代表監事。 |
都偉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2024-02-04 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 都偉先生:1983年出生,中國國籍,無境外居留權,大專學歷,2006年8月加入公司,2010年至今任公司生產部物流主管。 |
李亞惠 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 34 | 任職日期 | 2021-08-23 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 李亞惠女士:1990年出生,中國國籍,無境外居留權,碩士學歷,曾任職于深圳市拓日新能股份有限公司、深圳市安車檢測股份有限公司、深圳翰宇藥業股份有限公司,2021年7月加入公司,2021年8月至今任公司董事會秘書。 |
陳明 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2016-10-21 |
---|
職務 | 內審部負責人 |
---|
| 陳明先生:1966年出生,中國國籍,無永久境外居留權,大專學歷,曾任職創金美科技(深圳)有限公司審計部經理、氣派科技股份有限公司審計部經理;2016年7月至今任公司內審部負責人。 |
樊鵬 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2021-04-06 |
---|
職務 | 財務負責人 |
---|
| 樊鵬先生:1975年出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,會計師,曾任東莞信泰聯光學有限公司財務部主任、東莞新能源科技有限公司(ATL)財務部副經理、深圳歐菲光集團公司財務中心經理、漢能控股集團廣東漢能薄膜太陽能有限公司財務副總監,2020年9月加入公司。2021年4月至今任公司財務負責人。 |
蘇積海 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2018-04-15 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 蘇積海,男,1988年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2014年至2016年,曾任職于深圳晨耀會計師事務所(普通合伙);2016年5月至2018年4月任公司證券事務專員,2018年4月至2018年12月任公司證券事務代表?,F任公司證券事務代表。 |