張寶泉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2012-06-15 |
---|
職務 | 董事長 董事 總經理 |
---|
| 張寶泉先生:1965年出生,中國國籍,日本永久居留權,1992年6月至1994年7月,任中日本電子株式會社工程師。1994年7月至1999年3月,任AISIN工程株式會社經理。1999年4月至2002年12月,任美國德爾福汽車系統有限公司經理。2003年1月至2006年12月,任蘇州工業園區聯創國際科技有限公司(原凌志有限)董事、總經理。2006年12月至2012年6月,任蘇州工業園區凌志軟件有限公司董事長兼總經理,同時擔任公司子公司執行董事/董事長兼總經理。2012年6月至今任公司董事長兼總經理。 |
梁啟華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2012-06-15 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 梁啟華先生:1969年出生,中國國籍,無境外永久居留權,工程師,本科學歷,1997年4月至2003年7月,就職于Creation View(日本),歷任系統工程師、Leader、項目經理。2003年12月至2012年6月,就職于凌志有限,歷任開發部長、副總裁。2012年6月至今任公司董事兼副總經理。 |
吳艷芳 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2012-06-15 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 吳艷芳女士:1972年出生,中國國籍,日本永久居留權,本科學歷,2000年5月至2001年8月,任澳大利亞任ZENGER AUSTRALIA PTY LTD銷售。2001年9月至2003年3月,任日本任三菱商事株式會社銷售。2003年5月至2006年11月,任南京聯創科技股份有限公司國際市場部總經理。2006年12月至2012年6月,任凌志有限董事。2012年6月至今任公司董事。 |
桂水發 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2019-04-02 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 桂水發先生:1965年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,1989年6月,本科畢業于上海財經大學會計學專業,獲得學士學位;2004年9月,畢業于香港大學工商管理專業,獲得碩士學位。注冊會計師。1989年7月至1993年12月,擔任上海財經大學助教;1994年1月至2001年9月,擔任上海證券交易所市場發展部副總監、總監;2001年10月至2011年12月,擔任東方證券股份有限公司副總經理、財務總監、董事會秘書;2004年10月至2012年4月,擔任匯添富基金管理有限公司董事長;2012年4月至2017年8月,擔任樂成集團有限公司總裁;2017年9月至2018年5月,擔任證通股份有限公司副總經理;2018年6月至2018年7月,擔任優刻得有限首席財務官;2018年7月至今,任優刻得董事、首席財務官兼董事會秘書。 |
林俊 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2019-04-02 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 林俊先生:1977年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學位。1998年7月至2003年11月,任上海上審會計師事務所有限公司審計師;2003年12月至2008年4月,任德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)審計經理;2008年5月至2009年5月,任上海浦東發展銀行股份有限公司總行審計部高級經理;2009年6月至2013年7月,任上海睿達會計師事務所合伙人;2013年8月至2020年7月,任瑞華會計師事務所上海分所合伙人;2013年8月至2021年8月擔任上海德汐企業管理咨詢有限公司執行董事。2020年8月至今擔任中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)上海自貿試驗區分所負責人、上海霽初企業管理咨詢事務所負責人、中審眾環管理咨詢(蘇州)有限公司執行董事、筑博設計股份有限公司獨立董事、蘇州工業園區凌志軟件股份有限公司獨立董事、上海網映文化傳播股份有限公司獨立董事。2022年3月至今,擔任公司獨立董事。 |
強瑩 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2019-04-02 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 強瑩女士:1964年出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。歷任南京大學國際商學院經濟系教師,華泰證券股份有限公司研究所宏觀部副主任、發展戰略部總經理、研究所所長兼華泰證券監事,華泰長城期貨公司董事,上海金浦產業投資基金董事,財通證券股份有限公司總經理助理兼研究所所長?,F任浙江涌泰資產管理有限公司執行董事兼總經理,南京銀行獨立董事,蘇州工業園區凌志軟件股份有限公司獨立董事。 |
白俊 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2024-08-13 |
---|
職務 | 職工監事 監事會主席 |
---|
| 白俊先生:1971年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。1994年7月至1998年12月,任上海江南造船廠造船設計所計算機系統管理員。1999年1月至2003年12月在上海暢想電腦有限公司歷任軟件工程師、總經理助理、金融事業部部長,期間內部轉勤赴日本新華情報系統有限公司2年任橋梁工程師。2004年1月至2012年6月,任蘇州工業園區凌志軟件有限公司副總裁。2012年6月至今任公司副總裁、高級副總裁。 |
夏朝陽 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2012-06-15 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 夏朝陽先生:1971年出生,中國國籍,無境外永久居留權,1997年至1998年,任北京日恒信息技術有限公司系統工程師。1998年至2004年,歷任日本SunJapan株式會社系統工程師、項目經理。2004年至2012年6月,就職于蘇州工業園區凌志軟件有限公司,歷任部長、總監。2012年6月至今,任公司日本新業務負責人兼監事會主席。 |
江瀾 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2012-06-15 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 江瀾先生:1975年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2000年2月至2001年3月,任上海菱通軟件有限公司程序員。2001年4月至2005年3月,任日本SunJapan株式會社程序員。2005年4月至2012年6月,就職于凌志有限,歷任項目經理、部長、總監。2012年6月至今任公司開發總監、監事。 |
陳坤 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2022-04-28 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 陳坤先生:1982年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中國政法大學法學碩士,具有法律職業資格。2018年10月至2020年3月,任浙江東晶電子股份有限公司董事會秘書。2020年3月至2021年10月,任寧波GQY視訊股份有限公司副總經理、董事會秘書。2021年11月至今,任蘇州工業園區凌志軟件股份有限公司副總裁。 |
王育貴 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2021-11-01 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 王育貴先生:1974年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學位,注冊會計師。2013年5月至2020年3月任天風證券股份有限公司投資銀行部董事副總經理;2020年3月至2021年2月任寧波天雍股權投資基金管理有限公司合規負責人;2021年3月至2021年10月任蘇州工業園區凌志軟件股份有限公司證券投資部經理;2021年11月至今任蘇州工業園區凌志軟件股份有限公司董事會秘書、財務總監。 |