李光寧 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2014-04-10 |
---|
職務 | 董事 董事局主席 |
---|
| 李光寧:男,1971年出生,碩士研究生學歷,經濟師。1993年7月起歷任華發集團助理總經理、副總經理,本公司董事局秘書、董事。2012年5月起任華發集團法定代表人、董事長。2005年1月起任本公司董事局副主席,2012年9月至2015年7月兼任本公司總裁。2014年4月起任本公司董事局主席。珠海市第八屆人民代表大會代表,中國共產黨珠海市第七屆委員會候補委員。 |
陳茵 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2015-02-26 |
---|
職務 | 董事 總裁 董事局副主席 |
---|
| 陳茵,女,1970年出生,碩士研究生學歷,工程師,曾任珠海英格仕房產開發有限公司總經理助理兼工程業務部經理,本公司銷售部經理、總經理助理。2015年2月起任本公司董事。2015年7月起任本公司總裁。 |
郭凌勇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2016-11-01 |
---|
職務 | 執行副總裁 董事 董事局副主席 |
---|
| 郭凌勇:男,1973年12月出生,本科學歷。歷任本公司市場部經理,珠海十字門中央商務區建設控股公司常務副總經理、總經理、董事長,珠海華發文教旅游產業發展有限公司董事長,珠海華發集團有限公司總經理助理,珠海華發集團有限公司副總經理,珠海華發城市運營投資控股有限公司董事長,珠海富山工業園投資開發有限公司董事長、總裁,珠海智慧產業園發展有限公司董事長等職務?,F任本公司執行副總裁。 |
湯建軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2018-05-14 |
---|
職務 | 董事 董事局副主席 |
---|
| 湯建軍:男,1969年出生,碩士研究生學歷。歷任珠海市香洲區唐家鎮鎮長、鎮人大主席、鎮委書記、珠海市大學園區工作委員會副主任、珠海市政府副秘書長、佛山市政府副秘書長、佛山市南海區常委、組織部長、區編委辦主任、人才辦主任、佛山市委副秘書長、珠海市國資委正處級干部?,F任本公司副總裁。 |
張延 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2010-05-26 |
---|
職務 | 總工程師 執行副總裁 董事 |
---|
| 張延,男,1968年出生,土木系博士,結構工程專業。曾任珠海市建設局政策法規科科長、珠海建設局勘察設計科科長,2006年12月至2010年5月任珠海市房地產和城鄉規劃建設局總工程師。2010年5月起任本公司總工程師,2015年9月起任本公司執行副總裁。 |
郭瑾 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2021-05-17 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 郭瑾女士:1972年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,經濟師。曾任深圳市維業裝飾集團股份有限公司非獨立董事。2017年07月至今任珠海發展投資基金管理有限公司董事長;2019年08月至今任珠海華發實體產業投資控股有限公司董事長;2021年03月起任珠海華金資本股份有限公司董事長;2021年03月至今任珠海光庫科技股份有限公司董事長;2021年05月至今任華燦光電股份有限公司董事長,2021年5月至今任珠海華發實業股份有限公司董事。 |
許繼莉 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2016-03-16 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 許繼莉:女,1971年6月出生,碩士研究生學歷,經濟師。曾任中國農業銀行珠海市分行副行長、興業銀行珠海分行副行長?,F任珠海華發集團有限公司資金管理部總監、戰略投資管理中心副主任、風控合規部總監,兼任珠海華發集團財務有限公司董事長、珠海華發商貿控股有限公司董事長、珠海金融投資控股有限公司董事、和輝集團有限公司董事、成發企業有限公司董事。2016年3月起任本公司董事。 |
俞衛國 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2004-05-14 |
---|
職務 | 董事 常務執行副總裁 |
---|
| 俞衛國,男,1966年出生,碩士研究生學歷,中國注冊造價工程師、中國注冊資產評估師、高級審計師。歷任珠海市審計局基本建設審計科副科長,本公司財務總監、副總裁。2005年2月起任本公司董事。2015年9月起任本公司常務執行副總裁兼財務總監。 |
謝偉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2014-05-06 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 謝偉:男,1974年出生,碩士研究生學歷,經濟師。曾任深圳市國際企業股份有限公司董事局秘書、投資部經理,珠海華發集團有限公司總經理助理,珠海金融投資控股集團有限公司副總經理,珠海華發集團財務有限公司董事長、珠海鏵創投資管理有限公司董事長,珠海鏵創投資擔保有限公司董事長,本公司董事局秘書?,F任珠海華發集團有限公司常務副總經理,珠海金融投資控股集團有限公司董事、總經理,力合股份有限公司董事長,卓智控股有限公司董事、總經理。2014年5月起任本公司董事。 |
張學兵 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2021-05-17 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 張學兵先生:1965年10月出生,漢族,法學碩士。曾任中華全國青年聯合會常委、中央國家機關青年聯合會副主席、北京市律師協會會長、中華全國律師協會副會長、北京市第十四屆人大常委會委員、中國電信集團公司外部董事、聯想控股股份有限公司獨立董事?,F任北京市中倫律師事務所主任、北京市法律援助基金會理事長、中國南方航空集團有限公司外部董事、珠海華發實業股份有限公司獨立董事、中國船舶重工集團動力股份有限公司獨立董事、中國政法大學董事會董事、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員等職務。 |
謝剛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2021-05-17 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 謝剛先生:1973年出生,碩士學歷,曾就職于北京市海淀區檢察院?,F任國楓律師事務所執行合伙人,中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員,上海仲裁委員會仲裁員,本公司獨立董事。 |
高子程 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2021-05-17 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 高子程先生:1962年出生,中共黨員,中國國籍,博士學歷,曾任北京市康達律師事務所合伙人律師?,F任北京市中創律師事務所律師,中華全國律師協會會長、北京市律師協會會長,第十三屆全國人大代表,第十五屆北京市人大代表、內司委員,中國仲裁法學研究會副會長,中國國際商會商法與慣例委員會副主席,中國國際商會企業責任與反腐敗委員會副主席,中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員,北京市法學會副會長,北京市公益法律服務促進會副會長,中央財經大學客座教授,本公司獨立董事。 |
丁煌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2021-05-17 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 丁煌先生:1964年出生,教授,博士學歷,曾任武漢大學公共管理碩士(MPA)教育中心主任、政治與公共管理學院副院長、院長?,F任國務院學位委員會學科評議組成員、全國公共管理專業學位研究生(MPA)教育指導委員會委員、教育部高等學校公共管理類學科專業教學指導委員會委員、國際行政科學專家委員會委員、全國(政務)專業標準化技術專家委員會委員、全國政策科學研究會副會長、中國公共管理研究會副理事長、中國行政管理學會理事、中國行政體制改革研究會理事、湖北省公共管理專業學位研究生教育指導委員會主任委員、湖北省人民政府咨詢委員會特邀專家?,F任武漢大學二級教授、“珞珈學者”特聘教授、武漢大學國家治理與公共政策研究中心主任、武漢大學政府治理創新研究中心(湖北省改革智庫)主任、公共管理學科行政管理專業和應急管理及國際法學科跨域公共治理專業跨學科博士生導師,本公司獨立董事。 |
王躍堂 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2021-05-17 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王躍堂先生:1963年6月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,博士學位。王躍堂先生自1985年7月至1990年8月就職于揚州師范學院,任職數學系教師;1990年9月至1993年1月,在南京理工大學攻讀碩士學位;1993年2月至1997年8月,就職于揚州大學,任職會計系教師;1997年9月至2000年6月,在上海財經大學攻讀博士學位;2000年7月至2000年11月,就職于香港嶺南大學,任職研究員;2000年12月至今,就職于南京大學,任職會計系教師,其中2009年1月至2009年6月在美國康奈爾大學做訪問學者。2019年12月起兼任浦發銀行外部監事,2019年12月起兼任中央商場股份公司獨立董事,2021年5月起兼任珠海華發實業股份有限公司獨立董事。2018年11月至今,王躍堂先生任弘業期貨股份有限公司獨立非執行董事。 |
李偉杰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2022-12-12 |
---|
職務 | 監事 監事長 |
---|
| 李偉杰先生:1984年5月出生,研究生學歷,2017年12月至今任珠海市人民政府國有資產監督管理委員會專職董事、財務總監,2018年3月至今任珠海華發集團有限公司董事,2022年10月至今任珠海華發集團有限公司財務總監。 |
陳振環 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2017-06-19 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 陳振環先生:1985年出生,注冊會計師,國際注冊內部審計師(CIA),本科學歷,曾任北京諾亞舟財務咨詢有限公司高級咨詢顧問,廣東銘泰集團審計經理?,F任本公司監事、內部稽核室副總監 |
仝鑫鑫 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2017-03-10 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 仝鑫鑫:男,1987年出生,碩士研究生學歷,現擔任本公司董事局秘書處主管職務。 |
戴戈纓 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2021-03-22 |
---|
職務 | 執行副總裁 |
---|
| 戴戈纓,男,漢族,1968年9月出生;碩士研究生學歷。曾任中國三江航天集團工程設計院助理工程師,廣東省江門市會城建筑設計院工程師,新加坡BEC工程咨詢管理公司高級造價師,新加坡三達利控股有限公司北京分公司常務副總經理,金地(集團)股份有限公司東北區域公司工程總監,復地(集團)股份有限公司總裁助理,金地(集團)股份有限公司成本管理部總經理金地(集團)股份有限公司華東區域公司副總經理。歷任武漢華發置業有限公司董事長、總經理,本公司華東區域常務副總經理,現任公司總部副總裁、首席運營官、首席營銷官、戰略運營管理中心總經理、市場營銷管理中心總經理。 |
劉穎喆 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2020-03-23 |
---|
職務 | 執行副總裁 |
---|
| 劉穎喆,男,1975年10月出生;本科學歷清華大學建筑學專業。曾任建設部建筑設計研究院助理建筑師;廣州珠江地產設計部建筑師、經理助理,上海合生創展設計部副經理,項目公司副總經理,華東商業地產設計總監;上海中銳地產集團設計總監兼上海區域公司常務副總經理;龍湖地產集團上海地區運營、研發設計兼投資發展總監、大連地區公司總經理;泰禾集團總裁助理兼上海區域總經理、副總裁兼上海區域總裁。2019年6月起任華發股份副總裁兼華東區域、華中區域常務副董事長,2019年7月起兼任華中區域董事長。 |
張馳 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2017-06-02 |
---|
職務 | 執行副總裁 |
---|
| 張馳,男, 1965年5月出生,大學本科學歷。歷任廣州方圓地產控股有限公司常務副總經理、廣州保利達地產有限公司總經理(中國)、遼寧華發投資有限公司副總經理、沈陽華納置業有限公司總經理、威海華發房地產開發有限公司總經理、榮成華發房地產開發有限公司董事長、珠海華發新科技投資控股有限公司董事長、本公司市場營銷部總監、副總裁職務。 |
向宇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2022-09-20 |
---|
職務 | 執行副總裁 |
---|
| 向宇,男,土家族,1971年10月出生;博士研究生學歷;中共黨員。曾任武漢中央商務區城建開發有限公司董事長;華發股份副總裁、華東區域董事長兼華中區域董事長;華夏幸?;鶚I股份有限公司高級副總裁兼南方總部江南區域總經理;現任華發股份執行副總裁。 |
侯貴明 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2010-01-06 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 侯貴明,男,1972年出生,碩士研究生學歷。曾任中國工商銀行珠海市新洲支行業務部經理,深圳市海欣創業投資擔保有限公司總經理,珠海鏵創投資擔保公司總經理,珠海鏵創投資擔保有限公司董事長。本公司董事局秘書 |
羅彬 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2021-05-18 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 羅彬女士:1973年3月出生,高級會計師,碩士學歷,曾任廣州市住宅建設發展有限公司總會計師兼財務部經理,廣州珠江實業開發股份有限公司財務總監,珠海華發集團有限公司副首席財務官、財務管理中心主任,珠海華發實體產業投資控股有限公司首席財務官,珠海華發綜合發展有限公司財務總監,華金國際資本控股有限公司財務總監,珠海城市建設集團有限公司董事?,F任本公司財務總監。 |
阮宏洲 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2010-04-13 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 阮宏洲,男,1972年出生,大學本科學歷。2000年2月起任本公司證券及投資者關系管理部副總監兼本公司監事,2004年2月起任本公司證券及投資者關系管理部總監兼本公司監事。 |