袁有根 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2018-06-20 |
---|
職務 | 董事 董事長 |
---|
| 袁有根先生:1969年出生,漢族,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷,正高級工程師,江西省標準化專家,中國兵工學會專家,新余市政府特殊津貼獲得者。曾任江西鋼絲廠科研所副所長、科技部副部長、部長、軍品工程技術中心主任、副廠長、特裝公司執行董事,公司副總經理、總經理?,F任新余國科公司黨委書記,董事長。 |
游細強 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2016-02-29 |
---|
職務 | 財務總監 董事 |
---|
| 游細強先生:1965年出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,會計師、高級國際財務管理師。歷任江西洪都鋼廠冷帶分廠副廠長、企業管理處副處長、財務處副處長、處長、財務總監,南京國科財務總監、國科特裝、國科氣象財務總監,北京分公司財務負責人?,F任公司黨委委員、董事、財務總監、南京國科董事。 |
劉愛平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2023-11-20 |
---|
職務 | 總經理 董事 |
---|
| 劉愛平先生:1971年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級工程師,監理工程師,江西省綜合評標專家,省民爆行業安全生產監管專家。歷任江西鋼絲廠行政處處長、新余國科有限公司生產供應部部長、副總工程師、新余國科總經理助理、職工董事、副總經理?,F任公司黨委副書記、董事、總經理。 |
顏吉成 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2016-02-23 |
---|
職務 | 董事會秘書 董事 |
---|
| 顏吉成先生:1967年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。歷任江西鋼絲廠企業策劃處副處長,廣州佳星管理顧問有限公司副總經理,廣東惠州劍橋管理顧問有限公司總經理,江西賽維LDK太陽能高科技有限公司行政部部長助理,江西華電電力有限公司質量管理部經理,江西鋼絲廠、國科有限、新余國科發展規劃部部長,證券事務部部長、副總經濟師?,F任公司董事、董事會秘書兼投資總監、法務總監。 |
陶冶 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2023-12-15 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 陶冶先生:1978年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于南昌大學對外經濟貿易系工業外貿專業,獲工學學士學位,通過了國家六級英語考試。2008年在職獲南昌大學公共行政管理碩士學位。1998年7月-2001年12月在澳門盛和國際貿易有限公司珠海辦事處任職;2002年1月-2014年10月在九江市商務局工作,歷任科員、科長、副局長等職,2014年10月-2016年4月在武寧縣任縣委常委、副縣長;2016年5月-2022年7月在中國光大銀行南昌分行歷任辦公室副總經理兼基建辦主任,渠道消保部總經理,辦公室總經理;現任江西省軍工集團人力資源部主任,公司董事。 |
吳雄臣 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 34 | 任職日期 | 2024-07-15 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 吳雄臣先生:1990年出生,中國國籍,無境外永久居留權,管理學碩士,研究生學歷,高級經濟師。歷任中國長城資產管理公司太原辦事處投資投行部投資經理、南昌辦事處代理業務部投資經理,華融(福建自貿試驗區)投資股份有限公司創新業務部高級經理,江西省投資集團有限公司投資開發部高級業務主管,大成國資公司規劃投資部副部長,部長?,F任江西省農業發展集團有限公司規劃投資部部長、江西省糧油集團有限公司董事、江西省大成投資集團有限公司董事、投資咨詢委員會委員。 |
廖義剛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2021-07-15 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 廖義剛先生:1977年6月出生,中國國籍,無境外居留權,博士,教授,博士生導師。曾任江西省鹽業集團股份有限公司(上市公司)、華維設計(上市公司)獨立董事?,F任江西財經大學會計學院教授、博士生導師,江西財經大學校學術委員會委員,中國會計學會審計專業委員會委員,中國政府審計研究中心特約研究員,國家自然科學基金、國家社科基金評審專家,新余國科、甘化科工(上市公司)、贛粵高速(上市公司)獨立董事。 |
熊進光 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2021-07-15 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 熊進光先生:1965年出生,中國國籍,無境外居留權,教授,博士學歷,1990年7月至1994年8月任教于江西財經學院馬列部。1997年8月至今任江西財經大學法學院教授、博士生導師。2016年至今還擔任北京市中銀(南昌)律師事務所律師?,F任晨光新材(上市公司)獨立董事、公司獨立董事。 |
雷恒池 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 64 | 任職日期 | 2021-07-15 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 雷恒池先生:1960年出生,中國國籍,無境外居留權,博士。歷任陜西省氣象臺助理工程師、中國科學院大氣物理研究所助理研究員、副研究員、中國科學院云降水物理與強風暴重點實驗室主任?,F任中國科學院大氣物理研究所研究員、公司獨立董事。 |
陳東 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2021-07-15 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 陳東先生:1984年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。歷任北京市北大藥業有限公司辦事員、光大銀行廣州分行部門經理、宜春市靖安縣商務局外資外貿服務管理中心主任、北京通用航空江西直升機有限公司供銷管理部副部長、江西省民爆投資有限公司安全生產運營部副部長、團委副書記、規劃發展部副部長;現任江西省軍工控股集團有限公司監事、公司監事會主席、中船九江??苾妊b有限公司監事會主席。 |
胡穎春 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2024-07-15 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 胡穎春女士:1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。歷任樂平礦務局技術員、礦工報編輯、團委副書記、礦區工會女工委主任、紀委副處級紀檢員、女工部長,樂礦能源集團風控部副部長、法務部部長,江西大成國資集團專職監事、法律事務部副部長?,F任江西省農業發展集團有限公司法律事務部副部長。 |
張杰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ??茖W歷 |
---|
年齡 | 31 | 任職日期 | 2024-07-15 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 張杰先生:1993年出生,中國國籍,無境外永久居留權,??茖W歷。曾服役于66325部隊,先后任班長、文書兼軍械員職務,2017年12月至今在公司二分廠任職?,F任公司二分廠裝配二班班長。 |
何光明 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2021-07-15 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 何光明先生:1968年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級工程師,歷任江西鋼絲廠科技質量部技術員、工程師、副部長、部長、公司副總工程師、科技質量部部長、新材料和藥劑工程技術研究中心主任、四分廠廠長、援外項目辦主任、江西大成國資公司企管部總經理助理(掛職鍛煉)、工藝研究所所長、公司總經理助理?,F任公司黨委委員、副總經理、技術總監、技術中心副主任、北京分公司負責人。 |
王璞 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2020-08-27 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 王璞先生,1976年8月生,中國國籍,中共黨員,研究生學歷,博士學位,高級工程師。歷任解放軍理工大學應用數學教研室講師、教研室副主任、副教授、教研室主任,陸軍工程大學應用數學教研室副教授、教研室主任,現任公司黨委委員、總經理助理。主要從事新產品、科技管理、企業管理等工作。 |
李艷 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 34 | 任職日期 | 2024-07-16 |
---|
職務 | 審計部負責人 |
---|
| 李艷女士:1990年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。曾就職于江西康力藥品物流有限公司,任會計一職,2013年5月起在公司財務部任職,2023年7月起在公司審計部任職?,F任公司審計部負責人(副部長)。 |
陳花 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2018-03-29 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 陳花女士,1987年生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。曾就職于民安財產保險有限公司,任網銷主管一職,2016年11月至今在公司證券事務部任職,其2017年11月參加深圳證券交易所董事會秘書資格培訓,并取得了董事會秘書資格證書?,F任公司證券事務代表,證券事務部和投資規劃部副部長。 |