邱銀富 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2023-12-28 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 邱銀富先生:1967年11月出生,漢族,中國國籍,正高級工程師。曾任首鋼中厚板廠機動科專業員、負責人,首鋼第二煉鋼廠機動科副科長、科長、科長兼黨支部書記,北京首鋼股份有限公司第二煉鋼廠機動科科長兼黨支部書記,首鋼氧氣廠副廠長、廠長,首鋼氧氣廠廠長兼首鋼遷鋼公司制氧分廠廠長、黨總支書記,首鋼氧氣廠廠長兼京唐依托項目負責人,首鋼氧氣廠廠長兼京唐依托項目負責人、唐山首鋼寶業公司制氧分廠廠長,首鋼遷鋼公司冷軋作業部部長,首鋼遷鋼公司總經理助理兼冷軋作業部部長,首鋼遷鋼公司總經理助理兼冷軋作業部部長、黨委書記,首鋼遷鋼公司副總經理兼冷軋作業部部長、黨委書記,北京首鋼冷軋薄板有限公司黨委副書記、董事、總經理,北京首鋼冷軋薄板有限公司董事長、黨委副書記、總經理,北京首鋼股份有限公司副總經理兼北京首鋼冷軋薄板有限公司董事長、黨委副書記、總經理,北京首鋼股份有限公司黨委副書記、工會主席、副總經理兼首鋼股份公司遷安鋼鐵公司黨委書記,北京首鋼股份有限公司黨委副書記、工會主席、董事、副總經理兼任首鋼股份公司遷安鋼鐵公司黨委書記,首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司黨委書記、董事長兼任北京首鋼股份有限公司董事,首鋼集團有限公司黨委副書記、董事兼任北京首鋼股份有限公司董事,首鋼集團有限公司黨委副書記、董事、工會主席兼任北京首鋼股份有限公司董事,首鋼集團有限公司黨委副書記、董事、工會主席,首鋼集團有限公司黨委副書記、董事、總經理?,F任首鋼集團有限公司黨委副書記、董事、總經理,北京首鋼股份有限公司董事。 |
孫茂林 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2024-03-22 |
---|
職務 | 總經理 董事 |
---|
| 孫茂林先生:1976年6月出生,漢族,中國國籍,大學學歷,高級管理人員工商管理碩士,工程師。曾任首鋼中厚板廠技術科專業員、熱軋工段黨支部副書記兼副段長、乙作業區黨支部書記、技術科研科副科長;首鋼遷鋼公司技術質量處技術科副科長(主持工作)、技術質量處處長助理、硅鋼部副部長(主持工作)、硅鋼部常務副部長、硅鋼事業部副部長;首鋼股份公司遷安鋼鐵公司硅鋼事業部副部長、硅鋼事業部副部長(主持工作);北京首鋼股份有限公司硅鋼事業部副部長(主持工作)、硅鋼事業部部長;北京首鋼股份有限公司硅鋼事業部黨委書記、部長;北京首鋼股份有限公司硅鋼事業部黨委書記、部長,硅鋼工程技術研究中心主任;北京首鋼股份有限公司總經理助理,硅鋼事業部黨委書記、部長、硅鋼工程技術研究中心主任;北京首鋼股份有限公司副總經理,硅鋼事業部黨委書記、硅鋼工程技術研究中心主任;北京首鋼股份有限公司副總經理,硅鋼工程技術研究中心主任、首鋼智新遷安電磁材料有限公司黨委書記、執行董事;北京首鋼股份有限公司副總經理,硅鋼工程技術研究中心主任,首鋼智新遷安電磁材料有限公司執行董事;北京首鋼股份有限公司黨委委員、副總經理,硅鋼工程技術研究中心主任,首鋼智新遷安電磁材料有限公司執行董事;北京首鋼股份有限公司黨委委員、副總經理,硅鋼工程技術研究中心主任,首鋼智新遷安電磁材料有限公司董事長;北京首鋼股份有限公司黨委委員、副總經理,營銷中心黨委副書記、總經理,首鋼智新遷安電磁材料有限公司董事長;北京首鋼股份有限公司黨委委員、副總經理,營銷中心黨委副書記、總經理,首鋼智新遷安電磁材料有限公司董事長,北京首鋼鋼貿投資管理有限公司執行董事、總經理,首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司董事?,F任北京首鋼股份有限公司黨委委員、副總經理,營銷中心黨委副書記、總經理,北京首鋼鋼貿投資管理有限公司執行董事、總經理,首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司董事。 |
李明 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2024-04-08 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 李明先生:1974年12月出生,中國國籍,博士研究生學歷,工學博士,教授級高級工程師。曾任首鋼第三煉鋼廠煉鋼車間技術員、精煉車間負責人、精煉車間副主任、精煉車間副主任(主持工作)、精煉車間主任、技術科研科副科長(正科級);首鋼遷鋼公司技術質量處處長助理兼技術科科長、技術質量處副處長;首鋼遷鋼公司總經理助理、副總經理;首鋼股份公司遷安鋼鐵公司副總經理;北京首鋼股份有限公司營銷管理部黨委副書記、部長;北京首鋼股份有限公司副總經理,營銷管理部黨委副書記、部長;北京首鋼股份有限公司董事、副總經理,營銷中心黨委副書記、總經理;北京首鋼股份有限公司副總經理,營銷中心黨委副書記、總經理;北京首鋼股份有限公司副總經理,營銷中心黨委副書記、總經理,北京首鋼鋼貿投資管理有限公司執行董事、總經理?,F任首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司黨委副書記、董事、總經理。 |
李建濤 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2022-12-23 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 李建濤先生:1978年8月出生,本科學歷,中級經濟師。曾任寶鋼集團上海第一鋼鐵有限公司計財處科員,上海一鋼機電有限公司財務科科員,寶鋼集團上海第一鋼鐵有限公司計財處資產管理科長、計財處副處長、計財部副部長,寶鋼集團上海第一鋼鐵有限公司計財部副部長、運改部副部長,寶鋼集團(總部)經營財務部費用管理高級經理,中國寶武鋼鐵集團有限公司經營財務部費用管理高級經理,中國寶武鋼鐵集團有限公司財務部資金管理高級經理,中國寶武鋼鐵集團有限公司財務部資金總監?,F任中國寶武鋼鐵集團有限公司資本運營部、產融業中心資本運作總監。 |
劉燊 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2022-12-23 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 劉燊先生:1975年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷。曾任職于中國建設銀行上海市分行、上海證券交易所?,F任上海新富港房地產發展有限公司副總經理,兼任國藥集團藥業股份有限公司(上市公司)獨立董事、上海紫燕食品股份有限公司(上市公司)獨立董事、上??岛悱h境股份有限公司(非上市公司)獨立董事、貴州國臺酒股份有限公司(非上市公司)獨立董事。2020年6月23日任北京首鋼股份有限公司獨立董事。 |
余興喜 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 66 | 任職日期 | 2022-12-23 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 余興喜先生:1958年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,管理學碩士,高級會計師。曾任鐵10師46團新兵1連戰士,鐵10師新管科后勤服務社戰士,鐵道兵青藏線新管處財務科戰士,鐵道兵青藏線新管處財務科(正排)助理員,鐵道兵青藏線新管處第4派出所(副連)所長,鐵道兵青藏線新管處財務科(副營)會計師,鐵10師新管處財務科會計師,鐵20局新建鐵運處財務科(副科)科員,鐵20局5處計劃統計科副科長、財務科副科長,鐵20局建工處財務科副科長、科長,鐵20局建工處(正科)副總會,鐵20局建工處(正科)副總會、會計師,鐵20局建工處總會、會計師,中國鐵道建筑總公司財務部總會、高會,中國鐵道建筑總公司財務部副部長、資金結算中心主任、高會,中國鐵道建筑總公司投資部經理、高會,中國鐵道建筑總公司財務部部長、高會,中國鐵建股份有限公司財務部部長、高會,中國鐵建股份有限公司董事會秘書、聯席公司秘書、新聞發言人、高會?,F任北京上市公司協會秘書長,瑞泰科技股份有限公司獨立董事,北京科銳國際股份有限公司獨立董事、國藥集團藥業股份有限公司獨立董事。 |
顧文賢 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 63 | 任職日期 | 2021-12-20 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 顧文賢先生:1961年1月出生,中國國籍,本科學歷,正高級會計師,注冊會計師。曾任上海鐵道醫學院教師,上海水產大學教師,大華會計師事務所高級經理,安永大華會計師事務所高級經理,中國證監會第一、第二、第三屆并購重組委員會委員?,F任立信會計師事務所(特殊普通合伙)高級合伙人、董事。2021年12月20日任北京首鋼股份有限公司獨立董事。 |
彭鋒 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2022-12-23 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 彭鋒先生:1979年9月出生,碩士研究生學歷,教授級高級工程師。曾任冶金工業規劃研究院冶煉原料處工程師,副處長,冶金工業規劃研究院總設計師、冶煉原料處副處長,冶金工業規劃研究院總設計師、冶煉原料處處長?,F任冶金工業規劃研究院副總工程師、總設計師,冶煉原料處處長,兼任中國金屬學會鐵合金分會副主任委員,中關村不銹及特種合金新材料產業技術創新聯盟常務副秘書長。2020年6月23日任北京首鋼股份有限公司獨立董事。 |
王翠敏 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2024-02-22 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王翠敏女士:1966年8月出生,中國國籍,研究生學歷,高級工程師、資產評估師、土地估價師、企業風險內控師。曾任中機審計師事務所項目經理、北京中企華資產評估有限責任公司副總裁、北京華夏道和國際投資管理有限公司董事、副總裁、致同咨詢(北京)有限公司合伙人,南京鋼鐵股份有限公司獨立董事、國家開發銀行外部采購專家、中國航空油料集團有限公司資產評估報告審核專家、南方聯合產權交易中心評審專家?,F任國家開發銀行外部采購專家、中國航空油料集團有限公司資產評估報告審核專家、南方聯合產權交易中心評審專家。 |
孫毅 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2021-11-29 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 孫毅先生:1965年6月出生,中國國籍,博士研究生學歷,經濟學博士,正高級經濟師。曾任吉林省長春客車廠機械車間干部、廠長辦公室調研秘書,吉林省勞動廳勞動力管理處工作人員、科員、副主任科員,吉林省政府辦公廳綜合一處副主任科員、綜合一處主任科員、秘書處正科級秘書、秘書處副處級秘書,通鋼公司董事、副總經理、通化鋼鐵股份有限公司副總經理,通鋼公司董事、副總經理,通鋼公司副總經理,通鋼公司黨委常委、副總經理,通鋼股份公司黨委書記、董事、副總經理,通鋼股份公司黨委書記、董事、紀委書記、工會主席、副總經理,通鋼股份公司黨委書記、董事、副總經理?,F任首鋼集團有限公司監事會工作辦公室主任,北京首鋼股份有限公司監事會主席。 |
常海宇 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2022-12-23 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 常海宇女士:1984年2月出生,碩士研究生學歷,中級經濟師。曾任北京國有資本運營管理有限公司融資管理部高級經理,浙商銀行股份有限公司總行大客戶部資深經理,北京金融控股集團有限公司資本運營部總經理助理?,F任北京京國瑞股權投資基金管理有限公司投資總監。 |
戴軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2024-02-22 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 戴軍先生:1968年11月出生,大學本科學歷,工程碩士,正高級會計師、注冊會計師。曾任北京首鋼設計院礦機設計室設計員,北京首鋼設計院財務部會計、部長助理、副部長、部長,北京首鋼國際工程技術有限公司財務部部長,北京首鋼國際工程技術有限公司財務總監兼財務部部長,北京首鋼建設投資有限公司財務總監?,F任首鋼集團有限公司審計部部長。 |
屈二龍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2021-07-07 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 屈二龍先生:1981年6月出生,大學本科,高級技師、工程師。曾任首鋼高速線材廠工人,首鋼設備維檢中心工人,北京首鋼股份有限公司遷鋼公司設備維檢中心工人,北京首鋼股份有限公司設備部工人,北京首鋼股份有限公司熱軋作業部工人?,F任北京首鋼股份有限公司熱軋作業部鉗工、首席技師,北京首鋼股份有限公司職工監事。 |
王興濤 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2022-12-23 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 王興濤先生:1978年5月出生,大學本科,高級營銷師。曾任首鋼第一線材廠供銷科科員,首鋼銷售公司優質型材銷售處銷售科業務員,首鋼銷售公司營銷管理處價格管理科研員,首鋼銷售公司營銷管理處價格管理科副科長(試用期一年),首鋼銷售公司營銷管理處價格管理科副科長,營銷管理部營銷管理室專業經理?,F任營銷中心營銷管理部市場營銷室專業經理。 |
王凱 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2022-10-27 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 王凱先生:1982年4月出生,漢族,大學本科學歷,工程碩士,高級工程師。曾任首秦公司煉鐵部1#高爐副工長、2#高爐副工長、2#高爐正工長、2#高爐技術員、2#高爐作業區副作業長、1#高爐作業區作業長(試用期一年)、一高爐作業區作業長,首秦公司煉鐵事業部部長助理(掛職副部長)、副部長(主持工作),首鋼京唐公司煉鐵作業部副部長、副部長(主持工作)部長,首鋼京唐公司總經理助理兼煉鐵作業部部長?,F任北京首鋼股份有限公司副總經理。 |
謝天偉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2022-10-27 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 謝天偉先生:1981年4月出生,漢族,大學本科學歷,工商管理碩士,高級工程師。曾任首鋼中厚板廠實習生,首鋼2160籌備組成員,首鋼遷鋼公司熱軋分廠甲作業區首席作業長(借調)、甲作業區首席作業長、生產技術室主任,首鋼遷鋼公司熱軋作業部部長助理、生產部部長助理、熱軋作業部副部長,北京首鋼股份有限公司熱軋作業部副部長、生產部副部長、制造部副部長、制造部副部長兼系統創新部副部長、制造部副部長兼營銷中心合同計劃室總監,北京首鋼股份有限公司營銷中心總經理助理兼營銷管理部合同計劃室主任(總監)、北京首鋼股份有限公司制造部副部長?,F任北京首鋼股份有限公司副總經理。 |
趙鵬 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2024-04-18 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 趙鵬,男,1974年8月生,大學學歷,工程碩士,經濟師。曾任首鋼總公司焦化廠實習生,首鋼經貿部經銷處銷售三科業務員,首鋼經貿部計財處計劃科計劃員、負責人,首鋼新鋼銷售公司計財處計劃科副科長,首鋼總公司銷售公司營銷管理處營銷策劃科科長,首鋼總公司銷售公司冷軋板銷售處汽車板銷售科科長兼管理科科長,首鋼總公司銷售公司薄板銷售處管理科科長、家電板銷售科科長,掛職首鋼總公司銷售公司上海銷售分公司副經理(助理級),首鋼總公司銷售公司上海銷售分公司副經理(處長助理級),首鋼總公司銷售公司營銷管理處副處長兼黨支部書記(掛職副處級),掛職首鋼銷售公司營銷管理處副處長(掛職中鋼協市場調研部副主任),首鋼新鋼銷售公司營銷管理處副處長(掛職中鋼協市場調研部副主任),首鋼總公司銷售公司汽車板銷售處副處長(主持工作),天津首鋼鋼鐵貿易有限公司(首鋼天津銷售分公司)總經理(正處級),北京首鋼股份有限公司營銷管理部副部長,北京首鋼股份有限公司營銷中心副總經理,北京首鋼股份有限公司營銷中心黨委委員、副總經理,北京首鋼股份有限公司營銷中心黨委委員、副總經理兼任汽車板銷售部部長,中國首鋼國際貿易工程有限公司黨委副書記、董事、總經理?,F任北京首鋼股份有限公司營銷中心黨委副書記、總經理。 |
喬雨菲 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2023-10-26 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 喬雨菲,女,1988年1月生,碩士研究生。曾任中信證券股份有限公司投資銀行委員會、權益投資部高級經理、副總裁;中國民生金融投資部高級副總裁;首鋼基金有限公司投后管理與服務部總經理,北京首熙投資管理有限公司董事、總經理,兼任北京汽車股份有限公司監事、首惠產業金融服務集團有限公司董事、北京創業公社產業運營管理股份有限公司董事、北京首鋼綠節創業投資有限公司監事?,F任北京首鋼股份有限公司董事會秘書室高級經理。 |
劉同合 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2023-08-18 |
---|
職務 | 總會計師 |
---|
| 劉同合先生:1980年1月出生,漢族,大學本科學歷,高級會計師。曾任首鋼總公司計財部資金處融資管理員,首鋼總公司(新鋼公司)計財部資金處主管師、副處長,首鋼總公司經營財務部資金管理總監(副處),首鋼集團有限公司經營財務部資金管理總監,首鋼集團財務有限公司副總經理?,F任首鋼集團財務有限公司黨支部書記、副總經理。 |