李縝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2015-07-15 |
---|
職務 | 董事長 董事 總經理 |
---|
| 李縝先生:1964年1月出生,中國國籍,長江商學院EMBA。歷任合肥市經濟研究中心研究員、合肥市經濟技術發展公司總經理,合肥國軒集團有限公司董事長?,F任公司董事長、總經理,合肥國軒高科動力能源有限公司董事長,南京國軒控股集團有限公司執行董事,國軒控股集團有限公司執行董事。 |
Olaf Korzinovski |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2023-04-26 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| Olaf Korzinovski先生:1967年10月出生,德國國籍,德國Wolfenbüttel專業技術大學機械工程專業碩士。曾先后擔任大眾汽車股份公司波蘭波爾科維采工廠規劃負責人,德國薩爾茨吉特工廠發動機項目負責人,德國沃爾夫斯堡總部燃油車項目規劃負責人,大眾自動變速器(天津)有限公司技術總經理,德國卡塞爾工廠總經理。目前擔任大眾汽車股份公司零部件業務首席運營官,負責管理所有零部件工廠的運營。Olaf Korzinovski先生自2023年4月1日起擔任大眾汽車(中國)投資有限公司執行副總裁,負責零部件、物流及質保業務。 |
張宏立 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2019-12-20 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 張宏立先生:1981年9月出生,中國國籍,中國科學院金屬所材料專業博士、美國加州大學圣巴巴拉分校博士后,入選合肥市“百人計劃”、安徽省“戰略性新興產業技術領軍人才”,曾榮獲安徽省科學技術進步獎。歷任美國LifeCel電池公司首席技術顧問、美國加州大學圣巴巴拉分校項目科學家(Project Scientist)、公司材料研究院院長、電池研究院院長、工程研究總院副院長,現任公司董事、工程研究總院常務副院長。 |
Steven Cai |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2017-04-07 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| Steven Cai先生:1962年10月出生,美國國籍,美國韋恩州立大學碩士。歷任美國汽車工程師協會特邀項目評審員,美國通用汽車公司全球專利審核委員會委員及電動車安全戰略審核委員會委員,中國工信部電動車技術研討會特邀專家,中國國家電動車充電標準咨詢顧問,寧德時代新能源科技有限公司工程技術總監,中國智能電動車安全防護專家委員會委員?,F任公司董事、副總經理、工程研究總院院長。 |
喬贇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2023-01-18 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 喬贇先生:1974年10月出生,中國國籍,碩士學歷。歷任上海市科委信息技術處科員,上海亞環信息科技有限公司總經理,中電科數字技術股份有限公司副總經理,上海華東汽車信息技術有限公司執行董事、總裁,重慶市迪馬實業股份有限公司獨立董事,南京天擎汽車電子有限公司總經理,上海歐菲智能車聯科技有限公司總裁,上海三盛宏業投資(集團)有限責任公司副董事長,國軒高科股份有限公司獨立董事?,F任上海擎劍汽車技術有限公司董事長。 |
孫哲 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2021-12-15 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 孫哲先生:1966年1月出生,中國國籍,美國哥倫比亞大學政治學博士、上海復旦大學法學碩士、學士。曾先后擔任上海復旦大學美國研究中心副主任、教授、博士生導師,清華大學中美關系研究中心主任、教授,連續10年擔任美高梅中國控股有限公司(2282.HK)獨立董事?,F任公司獨立董事、美國哥倫比亞大學中國項目聯席主任、北京大學政府治理創新研究院研究員、華潤置地有限公司(1109.HK)獨立非執行董事、JS環球生活有限公司非執行董事(1691.HK)。 |
邱新平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2021-12-15 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 邱新平先生:1966年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,北京科技大學冶金物理化學專業博士學位。1996年5月至今,于清華大學化學系工作,主要從事鋰離子電池、燃料電池、液流電池等先進化學電源方面的研究工作,發表科技論文200余篇,申請專利30余項,榮獲教育部自然科學獎1項,北京市政府科學技術獎2項。自2021年12月15日起,在公司擔任獨立董事。 |
王楓 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2021-12-15 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王楓先生:1975年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,北京工業大學學士學位,中歐國際工商學院MBA,注冊會計師。曾先后擔任河南眾品食業股份有限公司、北京深演智能科技股份有限公司、途家網網絡技術(北京)有限公司、瑞思教育開曼有限公司(納斯達克:REDU)等公司的首席財務官?,F任公司獨立董事、閃電快車軟件(北京)有限公司首席財務官。 |
楊大發 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2022-05-23 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 楊大發先生:1988年12月出生,中國國籍,工學博士。歷任公司工研總院工程師、證券事務部投資者關系主管、董事長秘書、董事長辦公室副總監、董事長辦公室副主任、戰略資本板塊班子成員、市場中心第八事業部總經理,現任公司監事、儲能銷售中心高級總監。 |
李艷 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2016-12-23 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 李艷女士:1978年10月出生,中國國籍,本科學歷,高級會計師。歷任國軒控股集團有限公司財務經理、財務總監?,F任公司監事,國軒控股集團有限公司財務審計事業部總經理。 |
武義兵 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2019-12-20 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 武義兵先生:1973年3月出生,中國國籍,碩士學歷。歷任合肥市質量技術監督局計量測試研究所熱化研究室主任和局團支部書記,合肥國軒高科動力能源有限公司電芯制造部工段長、副經理,合肥國軒電池材料有限公司綜合部經理、國軒新能源(廬江)有限公司行政總監兼綜合部經理?,F任公司職工代表監事、黨群工作部總監,合肥國軒高科動力能源有限公司工會主席。 |
王強 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2019-12-20 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 王強先生,1981年4月出生,中國國籍,博士學歷,材料工程高級工程師,2012年畢業于合肥工業大學,歷任合肥國軒高科動力能源有限公司材料應用工程師,合肥國軒電池材料有限公司技術總監、董事長,公司現任董事、合肥國軒高科動力能源有限公司總裁。在校期間曾獲校十大學術標兵稱號,在Journal of Power Sources,RSC Advances等國際頂級專業期刊上發表過多篇論文,并獲授權國家發明專利4項。 |
王啟歲 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2022-04-27 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 王啟歲先生:1984年7月出生,中國國籍,武漢理工大學博士,中國科學技術大學材料化學博士后,高級工程師。歷任公司工研總院材料分院高級工程師、高級主管,合肥國軒高科動力能源有限公司直屬三廠總經理、總裁助理、副總裁,公司監事會主席?,F任公司中國業務板塊總裁。曾任國軒高科股份有限公司監事、監事會主席。 |
孫愛明 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2022-04-27 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 孫愛明先生:1981年7月出生,中國國籍,企業管理專業碩士。歷任聯想集團控股子公司聯寶(合肥)電子科技有限公司事業部總經理,小米科技有限責任公司智能辦公事業部總經理?,F任公司戰略資本板塊總裁。 |
張巍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2019-12-20 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 張巍先生,1980年2月出生,中國國籍,本科學歷。歷任安徽新華控股集團投資有限公司云南公司人事行政經理,合肥騰瑞體育用品有限公司行政總監,合肥國軒高科動力能源股份有限公司人力資源經理,合肥奧萊新能源汽車銷售有限責任公司總經理?,F任南京國軒電池有限公司總經理、董事,南京國軒新能源有限公司總經理、董事,南京國軒電池研究院有限公司董事,南京市十六屆人大代表,南京市六合區工商聯副主席。 |
汪泉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2023-12-04 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 汪泉先生:1987年5月出生,中國國籍,伊利諾伊理工大學金融科學專業,碩士學位。曾先后在中匯人壽保險股份有限公司資產管理中心、國元證券股份有限公司資產管理部及機構業務部、安徽國元資本有限責任公司戰略發展部任職,現任國軒高科股份有限公司董事長辦公室副主任。 |
方杰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2016-03-29 |
---|
職務 | 審計部門負責人 |
---|
| 方杰先生,1972年11月出生,中國國籍,碩士學歷。歷任安徽國禎集團股份有限公司計劃財務部經理助理,合肥國軒置業有限公司審計部經理,祥源房地產集團有限公司財務中心總經理?,F任公司審計部門負責人。 |
張一飛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2022-04-27 |
---|
職務 | 財務負責人 |
---|
| 張一飛先生:1985年3月出生,中國國籍,哈爾濱工業大學會計學專業,本科學歷,注冊管理會計師。曾先后擔任安徽江淮汽車集團股份有限公司財務科長、大眾汽車(安徽)有限公司核算、資金及稅務總監。 |
徐國宏 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2018-12-07 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 徐國宏先生,1988年3月生,中國國籍,博士學歷。2018年9月通過深圳證券交易所培訓并取得董事會秘書資格證書。歷任公司工程研究總院材料研發工程師、項目管理工程師,公司證券事務代表。 |