朱一明 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2015-12-18 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 朱一明先生:1972年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,工程師,曾任ipolicyNetworksInc.資深工程師、MonolithicSystemTechnologiesInc.項目主管;2018年7月至2018年12月,任長鑫存儲技術有限公司首席執行官及董事,自2018年12月起兼任長鑫存儲董事長及首席執行官;2021年2月至今,任睿力集成電路有限公司董事長。2005年4月至2018年7月,任公司總經理;2005年4月至今,任公司董事長。 |
何衛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2021-06-10 |
---|
職務 | 董事 總經理 副董事長 |
---|
| 何衛先生:1967年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,清華大學碩士。曾先后任北京微電子技術研究所集成電路部副主任;中芯國際集成電路制造有限公司北京銷售部副處長。2009年加入公司,曾任公司副總經理;2018年7月至2023年4月任公司代理總經理;2023年4月起任公司總經理,2021年6月起至今任公司董事。 |
胡洪 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2022-10-27 |
---|
職務 | 副總經理 董事 |
---|
| 胡洪,男,1982年10月生,中國國籍,無境外永久居住權,清華大學學士、碩士。2007年7月加入公司工作至今,歷任工程師、部門經理、總監、事業部負責人等職務,精通集成電路芯片設計和測試,領導過公司多個存儲器產品系列的研制,現負責存儲器研發和管理工作。 |
王志偉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2015-12-18 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| WANGZHIWEI(王志偉)先生:1971年2月出生,加拿大國籍,碩士學歷,2005-2006擔任Intrawest公司投資經理,從事投資并購;2007-2008擔任高盛高華經理,從事投資銀行工作;2009-2017年9月擔任北京清石華山資本投資咨詢有限公司投資總監;2017年9月至今擔任前海清巖華山投資管理(深圳)有限公司總經理。2015年12月至今擔任公司董事。 |
李紅 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2022-12-16 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 李紅,女,1976年生,中國國籍,無境外永久居住權,山東大學本科,中國人民大學工商管理碩士,曾先后任職于賽貝斯軟件(中國)有限公司、北京維斯得凱信息技術有限公司,2006年加入公司,曾任公司副總經理、董事會秘書、財務負責人,目前任公司投資、人力資源、合規法務、知識產權等部門負責人,上海瑰視網絡科技有限公司監事,北京魚鯤科技有限公司總經理、執行董事。 |
錢鶴 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2021-12-16 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 錢鶴先生:1963年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷,教授,西安交通大學微電子專業博士。1990年12月至2006年5月任中科院微電子所研究員、中科院微電子所所長;2006年6月至2008年12月任三星半導體(中國)研發公司總經理;2009年1月至今任清華大學集成電路學院長聘教授。2021年5月至今任發行人獨立董事。 |
張克東 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2018-12-18 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 張克東先生:1963年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,注冊會計師,曾任中信會計師事務所經理、副主任,中天信會計師事務所副主任,信永中和會計師事務所副總經理、合伙人,中國證監會發行審核委員會專職審核委員。2010年至今擔任信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)合伙人、信永中和集團副總經理、管理委員會委員?,F任寶雞鈦業股份有限公司獨立董事、華創陽安股份有限公司獨立董事、國金基金管理有限公司獨立董事、山東新巨豐科技包裝股份有限公司獨立董事。2018年12月至今擔任公司獨立董事。 |
梁上上 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2018-12-18 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 梁上上先生:1971年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷,講師,教授,副教授,博士生導師,1997.8-2013.9,浙江大學法學院,先后擔任助教、講師、副教授、教授、博士生導師等;其間先后擔任法律系副主任、法學院院務委員、副院長等;2013.9-至今,清華大學法學院教授、博士生導師,其間擔任法學院教學委員會委員等?,F任北京康拓紅外技術股份有限公司獨立董事、樂歌人體工學科技股份有限公司獨立董事、江蘇通達動力科技股份有限公司獨立董事。2018年12月至今擔任公司獨立董事。 |
鄭曉東 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2023-09-12 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 鄭曉東先生:1978年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,浙江大學法學學士、英國南安普頓大學海商法碩士。曾任職于英國諾頓羅氏律師事務所、浙江天冊律師事務所。2009年12月至今,就職于北京金誠同達律師事務所,現任管理合伙人?,F任榮盛石化股份有限公司、北京福元醫藥股份有限公司獨立董事。 |
文恬 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 30 | 任職日期 | 2020-11-11 |
---|
職務 | 職工監事 監事會主席 |
---|
| 文恬女士:1994年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,2020年入職公司合規法務部。2020年11月至今擔任公司監事會職工代表監事、監事會主席。 |
葛亮 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2018-12-18 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 葛亮先生:1973年7月出生,中國國籍,碩士學歷,曾任職于中國信息信托投資公司(中國電子財務有限責任公司);自2002年7月至今,歷任盈富泰克創業投資有限公司部門經理、投資總監、副總經理。2018年12月至今擔任北京兆易創新科技股份有限公司監事。 |
胡靜 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 32 | 任職日期 | 2018-12-18 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 胡靜女士:1992年6月出生,中共黨員,中國國籍,碩士學歷,注冊會計師,曾任美國FlyGloAirlines財務主管;現任北京石溪清流投資有限公司財務經理。2018年12月至今擔任北京兆易創新科技股份有限公司監事。 |
孫桂靜 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2021-12-16 |
---|
職務 | 財務負責人 副總經理 |
---|
| 孫桂靜女士:1975年12月出生,中國國籍,無境外永久居住權,碩士學歷,曾任職于北京阿博泰克北大青鳥信息技術有限公司。2010年加入公司,任公司會計機構負責人。 |
李曉燕 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2021-12-16 |
---|
職務 | 董事會秘書 副總經理 |
---|
| 李曉燕女士:1976年7月出生,中國國籍,無境外永久居住權,碩士學歷,1998年7月-2004年2月曾就職于海信網絡科技有限公司、澳柯瑪網絡科技有限公司;2004年2月-2006年8月在北京弗賽爾電子科技有限公司任行政總監。2006年加入公司,歷任公司財務、人力資源、行政等部門負責人;2012年12月-2016年10月任公司職工代表監事、監事會主席。 |
李寶魁 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2022-10-27 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 李寶魁先生:1980年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,浙江大學信息工程學士,天津大學微電子學碩士,中歐國際工商學院EMBA碩士(在讀)。2006年3月至2011年11月,在炬力北方微電子有限公司歷任芯片設計工程師、芯片設計經理。2011年11月加入公司,曾任公司MCU芯片設計總監,現任MCU事業部負責人。 |
王中華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2016-06-30 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 王中華,男,1982年生,中國國籍,無境外永久居住權,中國政法大學法律碩士,曾任職于北京朝歌數碼科技股份有限公司,2011年加入公司,2011年7月至2018年5月期間,任公司法務,2011年7月起至今任公司證券事務代表職務。 |