伊廷雷 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2014-05-15 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 伊廷雷先生:1972年2月出生,中共黨員,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷。曾任新泰市裝飾公司設計師,萊蕪市鋼城區大洋裝飾公司經理,萊蕪市龍磊物資有限公司總經理,2008年12月至今任公司董事長。 |
李新生 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2014-05-15 |
---|
職務 | 董事 副董事長 |
---|
| 李新生先生:1971年5月出生,中共黨員,中國國籍,高級工程師,畢業于山東工業大學,鍛壓工藝及設備專業。1993-2006年,在萊鋼股份有限公司棒材廠水壓機車間工作,任車間副主任,主要負責技術和質量管理,2007年至今在公司工作,2008年12月至2018年4月任公司副總經理、總工程師,2018年4月至2021年5月任公司總經理,2008年12月至今任公司董事,2021年5月至今任公司副董事長。 |
周麗 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2014-05-15 |
---|
職務 | 財務總監 董事 董事會秘書 |
---|
| 周麗女士:1974年2月出生,中國國籍,畢業于武漢大學審計學專業,本科學歷,2007年至2011年,任中瑞岳華會計師事務所高級經理。2011年7月起在公司工作,2011年8月至今任公司財務總監,2015年5月至今任公司董事,2015年10月至今任公司董事會秘書。 |
王建平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 67 | 任職日期 | 2022-08-01 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王建平先生:1957年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,管理工程專業研究生學歷,正高級工程師,歷任呼和浩特市第一運輸公司工人,中國農機院呼和浩特分院行業中心主任,浙江運達風電股份有限公司獨立董事,桂林星辰科技股份有限公司獨立董事?,F任公司獨立董事,全國風力發電標準化技術委員會副主任,深圳市禾望電氣股份有限公司獨立董事,金雷科技股份公司獨立董事。 |
羅新華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2021-12-27 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 羅新華先生:1965年12月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于山東大學,碩士研究生學歷,企業管理專業,管理學博士學位、會計學教授。1986年7月至1989年2月,任山東大學經濟系教師;1989年2月至1994年7月,任山東大學經濟學院經濟管理系教師;1994年7月至2000年7月,任山東大學工商管理學院會計系教師;2000年7月至今,任山東大學管理學院會計系教師;2020年10月至今,任公司獨立董事。 |
劉明 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2021-05-13 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 劉明女士:1985年出生,中國國籍,無永久境外居留權,大專學歷,2009年4月至今在公司工作,先后在公司擔任國貿部部長、營銷副總監等職務,現任全資子公司山東金雷新能源重裝有限公司副總經理。2021年5月至今任公司監事會主席。 |
伊波 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2021-05-13 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 伊波先生:1983年1月出生,中國國籍,無永久境外居留權,畢業于山東工商學院金融學專業,本科學歷。2008年7月至2016年7月任職中泰證券股份有限公司,2016年7月至2020年12月任公司投資部副部長,2020年12月至2023年1月任公司投資部部長?,F任濟南金鴻投資有限公司投資總監。2021年5月至今任公司監事。 |
閆家華 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2021-05-13 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 閆家華女士:1982年10月出生,中國國籍,無永久境外居留權,畢業于湖北大學經濟學專業,本科學歷。歷任公司人力資源部副部長、部長等職務。 |
張振 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2021-05-13 |
---|
職務 | 總經理 |
---|
| 張振,男,1984年出生,畢業于山東理工大學,本科學歷,2008年7月至今在公司工作,先后在公司擔任營銷部部長、營銷總監等職務,2017年3月28日至今任公司副總經理。 |
郭甫 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2020-02-11 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 郭甫,男,1986年出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷,高級工程師。2008年7月至今在公司工作,歷任鍛壓車間主任、生產制造部部長、全資子公司山東金雷新能源有限公司總經理助理,現任公司精鑄車間主任、金雷新能源副總經理,2020年2月11日至今任公司副總經理。 |
藺立元 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2021-05-13 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 藺立元,男,1971年出生,畢業于山東工業大學機械制造工藝及設備專業,大學學歷,2010年至2018年任公司技術部部長,2018年4月任公司總工程師。2017年6月至2021年5月任公司監事會主席。 |
王瑞廣 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2014-05-15 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 王瑞廣,男,1974年出生,畢業于中共山東省委黨校,經濟管理專業,本科學歷,中級經濟師,2004年6月至2013年7月,在萊蕪鋼鐵集團機械制造有限公司工作,曾歷任技術員、營銷員、營銷科科長助理、副科長及鋼材深加工部部長等職務。2013年9月至今任公司副總經理。 |
路會龍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2023-04-11 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 路會龍先生:1981年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于太原理工大學,碩士學歷,2014年3月至2018年5月,在南京高精齒輪集團有限公司工作,歷任研發高級經理、戰略研發總監、研發中心負責人。2018年5月至2019年12月,任蘇珀新材料技術衡水有限公司董事、總經理。2019年12月至2021年4月,任上海捷林工業科技股份有限公司常務副總經理。2021年4月至2023年2月,在擎鉑企業管理咨詢(上海)有限公司擔任合伙人。 |
田倩倩 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2024-05-15 |
---|
職務 | 審計部負責人 |
---|
| 田倩倩女士:1987年出生,畢業于山東經濟學院會計專業,本科學歷。2011年7月至2014年12月任大信會計師事務所山東分所審計員,2015年1月至2018年6月先后任山東重工集團財務有限公司財務經理、審計經理;2018年6月至2023年5月任西王集團財務有限公司審計稽核部負責人。 |
張傳波 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2017-09-15 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 張傳波先生:男,1982年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2008年 9月至今在公司任職,2014年任職于公司證券部。張傳波先生于2016年6月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。 |