陳岱林 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 75 | 任職日期 | 2014-07-21 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 陳岱林先生:1949年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中國建筑科學研究院結構工程專業,碩士研究生學歷,研究員、博士生導師,享受國務院特殊津貼,國家級有突出貢獻的中青年專家(1996年),全國先進工作者(2000年)。曾任中國建筑科學研究院PKPMCAD工程部主任、結構所副所長、軟件所所長、建研科技股份有限公司副總裁、院副總工程師,中國土木工程學會計算機應用分會理事長、中國建筑學會建筑結構分會常務副理事長,本公司董事、董事長、總經理。2014年3月至今,任公司董事長。 |
任衛教 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2014-07-21 |
---|
職務 | 董事 總經理 |
---|
| 任衛教先生:1969年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中國建筑科學研究院結構工程專業,碩士研究生學歷,高級工程師。曾任中國建筑科學研究院、建研科技股份有限公司軟件所結構軟件綜合研究室主任,本公司副總經理、董事會秘書。2014年5月至今,任公司董事、總經理。 |
張凱利 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 70 | 任職日期 | 2014-07-21 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 張凱利先生:1954年出生,中國國籍,無境外永久居留權,曾就讀于河北工學院。曾任中學教師、國家建材局秦皇島玻璃工業研究設計院高級工程師。2010年12月至今,任公司董事、副總經理。 |
王賢磊 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2023-09-08 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 王賢磊先生:1980年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于清華大學土木工程專業,碩士研究生學歷,高級工程師。曾任建研科技股份有限公司研發工程師、北京卓知精誠建筑技術開發有限公司副總經理。2011年1月加入公司,歷任公司研發工程師、研發總監?,F任公司研發總監。 |
陳璞 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2016-01-23 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 陳璞先生:1962年出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士,教授、博士生導師。北京大學力學系學士和碩士,德國達姆斯塔特工業大學(THDarmstadt)工程博士,曾于香港科技大學從事博士后研究工作?,F任北京大學力學與工程科學系教授、博士生導師。中國振動工程學會副理事長,中國力學學會計算力學專委會副主任,中回仿真學會CAE仿真專委會副主任。2016年1月至今,任公司董事。 |
李保盛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2023-09-08 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 李保盛先生:1978年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于東北大學土木工程專業,本科學歷。曾任中國建筑第三工程局總承包公司北京分公司技術員,建研科技股份有限公司銷售員、經理,上海鴻業同行科技有限公司總經理。2011年6月加入公司,歷任公司銷售部經理、營銷總監?,F任公司營銷總監、監事。 |
葉林 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2023-09-08 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 葉林先生:1963年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士,教授、博士生導師。曾任中國人民大學法學院助教、講師、副教授、教授?,F任中國人民大學法學院民商法教研室主任、教授、博士生導師。兼任北京首鋼股份有限公司、首創證券股份有限公司、中國人壽資產管理有限公司、中誠信托有限責任公司獨立董事,北京市秀進律師事務所兼職律師。社會兼職包括,兼任中國法學會商法學研究會副會長,北京市法學會民商法學研究會副會長,北京市消費者權益保護法學會會長,中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員。 |
李全旺 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2023-09-08 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 李全旺先生:1975年出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士,副教授、博士生導師。曾任清華大學土木水利學院講師、副教授?,F任清華大學土木水利學院結構力學教研室主任、長聘副教授、博士生導師。 |
戴天婧 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2023-09-08 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 戴天婧女士:1984年出生,中國國籍,無境外永久居留權,會計學博士,教授、博士生導師。曾任對外經濟貿易大學商學院講師、副教授?,F任對外經濟貿易大學商學院教授、博士生導師。 |
韓艷薇 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2023-09-08 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 韓艷薇女士:1977年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,工程師。曾任北京建工集團施工技術人員,理正軟件設計研究院有限公司巖土測試負責人,北京邁達斯技術有限公司測試部經理。2011年5月加入公司,現任公司技術部經理、職工代表監事。 |
石乃千 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2023-09-08 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 石乃千女士:1984年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。曾任丹東人民廣播電臺交通頻率播音員、上海天帷企業管理咨詢有限公司市場專員、本公司市場專員、北京金土木軟件技術有限公司市場專員。2015年2月至今,任公司行政部經理。 |
王玲玲 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2023-09-08 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 王玲玲女士,1984年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。曾任北京旋極信息技術股份有限公司國際采購專員、北京京東世紀貿易有限公司采銷專員、北京海鑫高科指紋技術有限公司商務主管。2013年3月加入公司,歷任公司市場專員、市場部經理?,F任公司市場部經理。 |
賀秋菊 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2017-01-18 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 賀秋菊女士,1984年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2007年8月至2011年10月,就職于北京市眾業達濠電器設備有限公司,任人力資源經理;2011年11月至2014年7月,就職于北京盈建科軟件有限責任公司,任人力資源部經理;2014年8月至2017年1月,任股份公司董事會辦公室主任。2017年1月至今,任股份公司董事會秘書。 |
劉海謙 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2014-07-21 |
---|
職務 | 財務負責人 |
---|
| 劉海謙女士,1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。1998年9月至2002年10月,就職于北京瑞麟樓餐飲有限公司,任會計;2002年11月至2005年8月,就職于北京潤高仁合商貿有限公司,任財務主管;2005年9月至2006年3月,就職于北京新生代會計師事務所,任高級審計員;2006年4月至2007年12月,就職于天華中興會計師事務所,任高級審計員;2008年1月至2014年2月,就職于立信會計師事務所,任項目經理;2014年3月至2014年7月,就職于北京盈建科軟件有限責任公司,任財務主管。2014年7月至今,任股份公司財務負責人。 |
劉麗娟 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2024-05-20 |
---|
職務 | 人力資源總監 |
---|
| 劉麗娟女士:1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2007年6月至2008年10月,任北京東潤投資集團薪酬福利主管;2008年10月至2011年11月,任北京電信達信息技術有限公司人力主管、副經理;2012年3月至2017年2月,任北京千方科技股份有限公司-城市交通板塊人力資源部負責人、經營管理部負責人;2017年3月至2020年5月,任中國電子系統技術有限公司-智慧城市板塊人力負責人;2020年5月至2021年1月,任北京東土科技股份有限公司人力資源總監;2021年1月至今,任公司人力資源總監。 |
劉艷軍 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2023-09-08 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 劉艷軍女士,1988年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。曾任本公司人事主管、圣旦科技集團有限公司人事主管。2021年12月至今,任公司證券事務經理。 |