鄭大偉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2018-03-08 |
---|
職務 | 總經理 董事 董事長 |
---|
| 鄭大偉先生:1978年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,工程師,中歐國際工商學院EMBA在讀。2003年1月進入本公司。歷任華北區銷售工程師、華北區銷售組長、工業電子事業部經理、安捷倫電子測試儀器事業部經理、綜合測試業務事業部經理,副總經理?,F任本公司董事、總經理。 |
劉國平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 73 | 任職日期 | 2012-06-15 |
---|
職務 | 董事 副董事長 |
---|
| 劉國平先生:1951年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級經濟師,曾任職于中國鐵道部、中國鐵路物資總公司。2012年12月進入歐力士投資,現任歐力士投資董事長、歐力士融資租賃(中國)有限公司董事、ORCC董事、本公司副董事長。 |
石強 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2023-06-30 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 石強先生:1968年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學位,高級會計師。1992年7月進入科學出版社武漢辦事處(現武漢分公司)工作,歷任會計主管、財務科長、主任助理、副主任(同時兼任武漢發行站站長);2004年6月到科學出版社財務部工作,歷任財務部副主任、主任;2009年6月起任科學出版社有限責任公司財務總監兼財務部主任,2011年5月起科學出版傳媒股份有限公司財務總監,2013年8月至2022年11月任中國科技出版傳媒股份有限公司黨委委員,財務總監;2022年12月起任東方科儀控股集團有限公司副總裁兼財務總監。目前兼任科學世界雜志社有限責任公司董事長、北京中科進出口有限責任公司等5家出版文化類公司董監事,以及中科行發投資控股集團有限公司副總經理兼財務總監。 |
許研 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2024-07-12 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 許研先生,1975年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生。曾任職于大連市發改委、大連三寰集團、大連國投集團、熊貓綠能、招商局投資發展(香港)有限公司。2022年加入歐力士集團,現任歐力士(中國)實業控股有限公司聯席總裁,大連金融產業投資集團有限公司執行總裁。 |
張廣平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2021-07-12 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 張廣平先生:1971年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,高級會計師,曾任職于中化集團。2017年6月進入東方科儀控股,現任東方科儀控股總裁助理、董事會秘書?,F任本公司董事。 |
王戈 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2009-06-25 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 王戈先生:1969年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,正高級工程師,工程師,1990年7月進入東方科儀控股集團有限公司(以下簡稱“東方科儀控股”,曾用名:東方科學儀器進出口集團有限公司),歷任下屬公司的開發工程師、電子儀器部經理、副總經理、總經理,東方科儀控股副總裁、總裁?,F任中國科學院國科控股黨委委員、東方科儀控股董事長、北京科苑新創技術股份有限公司董事、國科嘉和(北京)投資管理有限公司董事長、管理合伙人、國科恒泰(北京)醫療科技股份有限公司董事長、國科盛華投資管理有限公司董事長、經理、國科信工(北京)投資管理有限公司董事、CAS-Tech Management Ltd.董事、豪賽克科學儀器有限公司董事等職務,現任本公司董事長。 |
陳晶 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2023-08-03 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 陳晶女士:1989年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷,副教授,碩士研究生導師。2017年至今,就職于首都經濟貿易大學會計學院,歷任講師,副教授。擬任本公司獨立董事。 |
戴昌久 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2024-07-12 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 戴昌久先生,1962年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生,1987年8月至1994年12月在財政部條法司工作,1995年1月至1996年1月在中洲會計師事務所工作,1996年2月至今在北京市昌久律師事務所工作,任主任/支部書記(其間曾任北京市第一屆、第二屆人民監督員)。目前兼任深圳天源迪科信息技術股份有限公司獨立董事、蕪湖揚子農村商業銀行股份有限公司獨立董事、北京中之僑商務咨詢有限公司執行董事。 |
徐帆江 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2020-05-07 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 徐帆江先生:1973年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士生導師,研究員,曾任職于北京航天飛控中心、中科院軟件所、中科院重大科技任務局等單位,現任中科院軟件所天基綜合信息系統重點實驗室執行主任、本公司獨立董事。 |
馬凝暉 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 25 | 任職日期 | 2024-04-23 |
---|
職務 | 職工監事 監事會主席 |
---|
| 馬凝暉女士:1999年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學???2022年3月進入本公司。 |
金曉帆 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2020-07-20 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 金曉帆女士:1984年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,律師,2014年4月加入歐力士集團,擔任投資業務板塊法務負責人。2016年起加入大連金融產業投資集團負責法務工作?,F任歐力士集團大中華圈首席法務官、大連金融產業投資集團執行董事,本公司監事。 |
魏偉 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2018-07-12 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 魏偉女士:1965年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,正高級工程師,曾任職于中國科學院北京科學儀器廠。1989年,進入東方科儀控股集團有限公司(簡稱:東方科儀控股,曾用名:東方科學儀器進出口公司、東方科學儀器進出口集團有限公司),歷任業務員、項目經理、總裁助理、副總裁、總裁。1996年,進入集團當時下屬企業東方國際招標有限責任公司(以下簡稱“東方招標”,現為公司控股子公司),歷任副總經理、總經理、董事長?,F任東方科儀控股總裁;東方招標法人、董事長?,F任本公司監事會主席。 |
吳旭 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2018-03-08 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 吳旭先生:1981年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,研究員,于北京大學光華管理學院金融系取得碩士學位,通過CFA三級考試。曾任中關村證券股份有限公司研究員、中國銀河證券股份有限公司研究員、新華資產管理有限公司研究員、北京天翼匯融投資管理有限公司合伙人。2017年2月加入北京東方中科集成科技股份有限公司,現任本公司副總經理。 |
陳義鋼 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2016-11-28 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 陳義鋼先生:1976年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,工程師,2002年6月進入東方中科公司,歷任上海分公司銷售工程師、上海分公司經理、電子測量事業部總經理,現任本公司副總經理。 |
鄭鵬 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2012-06-15 |
---|
職務 | 財務總監 副總經理 |
---|
| 鄭鵬先生:1976年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,注冊會計師,會計師,曾任黑龍江省北大荒米業集團有限公司會計主管、北亞實業(集團)股份有限公司融資主管、北京摩比斯變速器有限公司財務部長、北京金州工程有限公司財務總監、無縫綠色中國(集團)有限公司北方區財務總監。2011年10月進入公司,現任本公司副總經理、財務總監。 |
張啟明 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2024-07-12 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 張啟明先生,1983年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于華中科技大學電子科學與技術專業,工學學士。2010年8月加入東方中科,歷任安捷倫測試事業部上海區銷售工程師、上海區銷售經理,綜合測試事業部華東區銷售總監,自動化測試事業部經理?,F任本公司總裁助理兼自動化測試事業部經理。 |
常虹 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2016-11-28 |
---|
職務 | 副總經理 董事會秘書 |
---|
| 常虹先生:1972年11月出生,中國國籍,本科學歷,1994年8月-1998年7月進入北京京高綜合通信設備有限公司,任銷售經理。1998年8月-1999年9月進入英??萍加邢薰?任高級銷售經理。2000年10月進入北京東方中科集成科技股份有限公司,歷任電子商務事業部市場經理,市場發展部高級市場經理,市場發展部經理,綜合事業部經理,深圳分公司經理,董事長辦公室戰略發展經理,總經理辦公室主任,董事長辦公室戰略發展總監,技術服務中心總經理?,F任本公司副總經理、董事會秘書。 |
孫旭 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2022-08-24 |
---|
職務 | 內部審計負責人 |
---|
| 孫旭女士:1978年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,國際注冊內部審計師(CIA),中國注冊會計師協會非執業會員。曾任職于中儲發展股份有限公司、河北金誠會計師事務所、中國南玻集團股份有限公司、北京鼎漢技術股份有限公司。2017年12月進入本公司,擔任內控經理職務,現任本公司內部審計負責人。 |
鄧狄 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2017-01-16 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 鄧狄先生:1988 年 5 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。曾任奧信天力股份有限公司證券事務代表、三一重工股份有限公司證券事務經理。2016 年 10 月進入本公司,現任公司證券事務代表。鄧狄先生已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。 |