范江 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2022-10-14 |
---|
職務 | 董事 副總裁 代理董事長 |
---|
| 范江先生:1987年6月出生,中共黨員,中國國籍,無永久境外居留權,畢業于中山大學材料物理專業,2011年起先后擔任江門市科恒實業股份有限公司研發工程師、技術經理、鋰電材料事業部副總經理;2016年至今任英德市科恒新能源科技有限公司監事;2022年5月至今任鋰電事業部總經理;2022年10月任公司副總裁。 |
萬國江 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2024-08-07 |
---|
職務 | 名譽董事長 |
---|
| 萬國江先生:1964年11月出生,中共黨員,中國國籍,無永久境外居留權,高級工程師,工商管理碩士。曾于復旦大學化學系任教,1994年創辦科恒股份,為科恒股份創始人,曾任江門市科恒實業股份有限公司董事長、非獨立董事、總經理。 |
唐芬 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2022-10-14 |
---|
職務 | 董事 副總裁 |
---|
| 唐芬:女,1972年10月出生,中國國籍,無永久境外居留權,博士。曾就職于Bayer和IBM等歐美500強企業,2013年11月起至今,擔任廣州泓科投資有限公司法人代表及執行董事;2018年9月加入公司,任公司運營總監。 |
徐毓湘 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2022-08-16 |
---|
職務 | 董事會秘書 董事 副總裁 |
---|
| 徐毓湘:女,1973年出生,中國國籍,無永久境外居留權,東北財經大學碩士學位,中國注冊會計師。2013年5月至2018年9月任廣東世運電路科技股份有限公司董事會秘書;2018年9月至2021年12月任天佑物流股份有限公司財務總監兼董事會秘書;2022年1月加入公司,歷任深圳浩能財務副總監、財務總監;2022年5月起任公司財務總監;2022年8月起任公司董事會秘書。 |
周晟 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2022-01-06 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 周晟,男,1979年6月出生,中國國籍,無永久境外居留權,研究生學歷,博士學位,日本琉球大學綜合智能工學博士。2015年8月-2018年8月任湖南天易集團有限公司戰略規劃投資部副部長;2018年8月-2020年3月擔任湖南天易資產管理有限公司、湖南天易陽光私募股權基金管理有限公司董事長,2020年3月至今擔任株洲動力谷產業投資發展集團有限公司董事會秘書。 |
劉芳芳 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2022-01-06 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 劉芳芳,女,1986年2月出生,中國國籍,無永久境外居留權,畢業于河北農業大學,碩士研究生學歷;曾任株洲高科集團有限公司戰略規劃投資部投融資管理高級主管、董監辦專員,現任株洲高科集團有限公司董監辦主任。 |
單汨源 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2021-04-16 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 單汨源:男,1962年出生,中國國籍,無永久境外居留權,研究生學歷,博士學位,中南大學管理學博士,北京大學工商管理博士后?,F任湖南大學工商管理學院教授,博士生導師、項目管理研究中心主任、質量研究所所長、國際IPMP項目管理專家。同時出任高斯貝爾數碼科技股份有限公司獨立董事、湖南鹽津鋪子食品股份有限公司董事。兼任中國優先法統籌法與經濟數學學會系統模擬分會副理事長、湖南省管理科學學會副會長、湖南省省情研究會常務理事。 |
劉國臻 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2021-04-16 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 劉國臻:男,中國國籍,無境外永久居留權,1963年10月出生。畢業于中山大學政治與公共事務管理學院行政管理專業(經濟法學研究方向),博士研究生學歷。1987年7月至2009年6月,歷任中山大學研究生院研究實習員、法律學系(現為法學院)助教、講師、副教授、碩士研究生導師、經濟法研究所副所長;2004年9月至2006年11月,任中國社會科學院法學研究所民商法學博士后;2000年6月至今,任廣州仲裁委員會仲裁員;2003年12月至今,任佛山仲裁委員仲裁員;2006年11月至今,任廣東省法學會房地產法學研究會副會長;2009年7月至今,任華南理工大學法學院教授,博士生導師;2009年12月至今,任廣州市中級人民法院咨詢專家;2010年5月至今,任廣東省人民檢察院咨詢專家;2013年12月至今,任廣州市不動產研究會副會長;2014年12月至今,任廣東省法學會經濟法學研究會副會長;2014年8月至今任廣東萬里馬實業股份有限公司獨立董事。 |
王恩平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | |
---|
年齡 | 70 | 任職日期 | 2021-04-16 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王恩平:男,1954年4月出生,中國國籍,無永久境外居留權,畢業于安徽財貿學院,高級會計師、注冊會計師;2008年9月至今任職于廣東南方天元會計師事務所(特殊普通合伙),現為事務所所長、首席合伙人。 |
關斯明 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2013-11-11 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 關斯明:女,1982年2月出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷。曾任職于江門市國際貨柜碼頭,2006年加入公司,歷任總經辦工作人員、團總支書記等職;現任公司監事、總裁辦主任。 |
劉娟 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2022-10-14 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 劉娟女士:女,1989年4月出生,中國國籍,無永久境外居留權,碩士研究生學歷,高級經濟師。2016年6月加入株洲高科集團有限公司,2019年6月任株洲高科集團戰略規劃投資部副部長,2021年3月起任部長,2022年4月至今擔任高科集團戰略發展部部長。 |
賴志敏 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2021-04-16 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 賴志敏:男,1985年生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷,2009年7月畢業于華南理工大學,同年加入公司,歷任研發工程師、總務科長、行政部副經理、生產部副經理、發光材料事業部副總經理、質量管理部經理,總裁辦主任。 |
陳桂蓮 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2022-10-14 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 陳桂蓮:女,1977年8月出生,中國國籍,無永久境外居留權,大學學歷,2004年進入艾默生網絡能源中山廠,先后擔任員工關系經理、人力資源經理;2018年1月進入廣東正泰照明有限公司,擔任人力資源及行政經理;2021年4月加入科恒股份,現任科恒股份人力資源經理、浩能科技人力資源總監、副總經理。 |
吳德輝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2024-01-03 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 吳德輝先生:1989年出生,中國國籍,無境外永久居留權,深圳大學管理學碩士。2016年至2021年先后就職于開源證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、財信證券股份有限公司;2021年11月至今,任珠海格力金融投資管理有限公司金融業務部高級投資經理;2023年12月15日任深圳市優博訊科技股份有限公司非獨立董事。 |
劉海斌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2024-01-03 |
---|
職務 | 財務總監 常務副總裁 代理總裁 |
---|
| 劉海斌先生:1972年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學學歷,中級經濟師。1993年7月加入中國建設銀行股份有限公司珠海分行,歷任國際業務部客戶經理、公司業務部副總經理、珠海港支行行長、公司業務部團隊負責人職務;2010年11月至2017年3月在上海浦發銀行珠海分行分別擔任公銀六部公司業務團隊負責人、分行營業部總經理職務;2017年3月至2021年1月,在廣東華興銀行珠海分行擔任行長助理職務;2021年1月至2023年12月,在珠海格力集團有限公司分別擔任投融資管理部副部長、資金管理部副部長職務;2024年1月起任公司常務副總裁、財務總監。 |
楊赤冰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2015-12-30 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 楊赤冰,男,1977年生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年至2013年于江門科創橡塑材料有限責任公司任職,2013年進入公司發展部任職。于 2015年10月通過創業板上市公司董事會秘書資格考試,并取得《董事會秘書資格證書》。即日起擔任本公司證券事務代表。 |