陶興 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 34 | 任職日期 | 2014-05-20 |
---|
職務 | 董事 董事長 |
---|
| 陶興先生:1990年出生,中國國籍,本科學歷。2009年03月至2013年03月就讀于澳大利亞墨爾本大學,2014年5月開始任公司董事。2015年10月開始擔任總經理助理。2017年4月21日至今擔任公司董事,2022年4月22日開始擔任公司董事長。曾任江蘇亞星錨鏈股份有限公司副總經理。 |
陶良鳳 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2008-05-12 |
---|
職務 | 副董事長 總經理 董事 |
---|
| 陶良鳳女士:1973年出生,中國國籍,大專學歷。1993年至1999年任靖江錨鏈廠副總經理,2000年至2008年5月任職于江蘇亞星錨鏈有限公司副總經理、董事,2008年6月擔任江蘇亞星錨鏈股份有限公司副董事長、總經理。 |
陶安祥 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 未知 |
---|
年齡 | 66 | 任職日期 | 2008-05-12 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 陶安祥先生:中國國籍,高級經濟師。1978年至1980年任靖江新民錨鏈廠總賬會計;1980年至1988年任靖江新民錨鏈廠廠長,1988年至1999年任靖江錨鏈廠廠長,2000年至2008年任江蘇亞星錨鏈有限公司董事長、總經理。曾經榮獲第五屆全國鄉鎮企業家(2004年)、首屆中國民營企業十大新聞人物(2004年)、泰州市優秀企業家(2004)、靖江市明星企業家(2004年)、泰州市優秀企業家(2005年)、江蘇省第二屆創業之星(2005年)、靖江市十佳科技標兵(2006年)、2006-2007年度靖江市社會主義建設貢獻獎、泰州市十佳企業經營者(2007)、靖江市功勛企業家(2016年)、靖江市功勛企業家(2017年)、蘇商智能制造領軍人物(2017年)、泰州市十佳企業經營者(2018年)、靖江市優秀企業家(2019年)、東興鎮功勛企業家(2020年)等榮譽稱號?,F任江蘇亞星錨鏈股份有限公司名譽董事長、第三屆中國船舶工業行業協會錨鏈分會會長。 |
沈義成 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2011-05-12 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 沈義成先生:共產黨員,中國國籍,大專學歷。1987年11月至1992年5月任職于靖江第二鋁材廠;1992年6月至1993年2月任靖江錨鏈長員工;1993年3月至1999年任靖江錨鏈廠人事科長;2000年至2007年6月任江蘇亞星錨鏈有限公司人事科長;2007年7月至今任公司總經理助理?,F任公司總經理助理、董事。 |
張衛新 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2008-05-09 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 張衛新先生:1973年出生,中國國籍,大專學歷。1996年至1999年任職于靖江錨鏈廠技術部部長,2000年至2008年任江蘇亞星錨鏈有限公司副總經理、董事。曾榮獲靖江市新長征突擊手榮譽稱號(1999年)、泰州市科技進步二等獎(2006年),靖江市科技進步一等獎(2006年)。2008年至今任江蘇亞星錨鏈股份有限公司副總經理、董事。 |
王桂琴 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2008-05-09 |
---|
職務 | 董事 財務總監 |
---|
| 王桂琴女士:1970年出生,中國國籍,大專學歷。1989年至1995年任職于靖江市第二紙制品廠財務人員,1995年至1999年任靖江錨鏈廠財務負責人,2000年至2008年任江蘇亞星錨鏈有限公司財務負責人、董事。2008年6月至今任江蘇亞星錨鏈股份有限公司財務總監、董事。 |
齊保壘 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2023-05-24 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 齊保壘先生:1982年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士,教授;2013年以來,歷任西安交通大學會計學助理教授、副教授、教授。齊保壘先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。 |
張艷 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2020-05-20 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 張艷女士:中國國籍,研究生學歷,律師。2007年5月至2013年3月任職于金茂凱德律師事務所;2013年3月至2019年12月任職于北京盈科(上海)律師事務所;2019年12月至今作為合伙人任職于德恒上海律師事務所。 |
張友法 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2020-05-20 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 張友法先生:中國國籍,材料學博士,東南大學教授兼博導。國際仿生工程學會青年委員、美國材料研究學會、美國化學會和國際仿生工程學會會員。2008年6月博士畢業于吉林大學材料學,2008年6月任教于東南大學,2012年4月晉升為副教授兼博導,在任教期間曾擔任美國賓夕法尼亞大學訪問學者。主要研究方向為金屬材料及仿生納米表界面材料,曾獲江蘇省六大人才高峰高層次人才、江蘇省“企業創新崗”特聘專家和南京市高層次創業人才。曾發表了50多篇高水平、高引用的學術論文,擔任多個國家知名學術期刊審稿人。已授權發明專利40多件,申請國際 PCT 專利3件,多次在國際會議受邀擔任組委、分會主席或邀請報告。 |
景東華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2014-05-20 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 景東華先生:中國國籍,大專學歷。1996年至1998年任靖江錨鏈廠技術科科員;1998年至2002年擔任靖江錨鏈廠技術科科長;2002年至今任江蘇亞星錨鏈股份有限公司生產部部長;2014年升任總經理助理、生產部部長、監事會主席。 |
王紀萍 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 未知 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2014-05-20 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 王紀萍,中國國籍,1988年至1990年任靖江汽車鎖廠團總支副書記,1991年至1996年任靖江錨鏈廠質檢科科員,1997年至1999年任靖江錨鏈廠質檢科副科長,2000年至2012年擔任江蘇亞星錨鏈有限公司品質部副部長,公司團支部書記,婦聯主任。2012年至今擔任江蘇亞星錨鏈有限公司品質部副部長,婦聯主任。2014年5月開始擔任監事。 |
李劍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2023-05-24 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 李劍先生:中國國籍,高級工程師職稱。1997年9月至2001年7月就讀于揚州大學工學院,2001年8月至2005年12月就職于公司技術部,2006年1月至2010年12月擔任公司技術部副部長,2011年1月至今任公司技術部部長。在職期間,成功參與研發R4、R5、R6級系泊鏈,個人曾榮獲泰州市科技技術進步獎二等獎,靖江市科技技術進步獎一等獎,曾參與制定國家標準《電焊錨鏈》GB/T549-2017、國家標準《系泊鏈》GB/T20848-2017和國際標準ISO20438系泊鏈標準,累計發表論文6篇,取得發明專利6項授權,實用新型專利近20項授權。 |
王擁軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2022-04-22 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 王擁軍先生:中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。1995年7月本科畢業于西安交通大學,2004年4月至2006年9月在華中科技大學軟件工程專業就讀,研究生畢業,1995年7月至2016年6月在在軍隊工作,工作中表現優異,多次榮獲表彰;2016年7月開始自主擇業。2017年9月至2019年4月,在中國機械工業集團有限公司(國機集團)擔任副部長;2019年10月至今就職于本公司,2020年5月開始擔任總經理助理。2022年4月22日開始擔任公司副總經理。 |
郭連春 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學學歷 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2023-05-25 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 郭連春先生:中國國籍,2001年9月至2005年7月就讀于南京財經大學。2005年8月至今擔任公司銷售經理。2014年5月開始任公司職工代表監事。2022年5月開始擔任公司總經理助理兼海工事業部部長。2023年5月25日開始擔任公司副總經理。 |
李國榮 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 未知 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2012-04-23 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 李國榮:男,中國國籍,高級工程師,2007年5月至2009年5月任(浙江舟山)中遠船務工程有限公司設計部經理、工法室主任、主任設計師;2009年5月至2011年3月任浙江寧波恒富船業(集團)有限公司技術中心主任、總工程師;2011年3月至2012年3月任江蘇揚州科進船業有限公司,任總工程師;2012年4月至今任江蘇亞星錨鏈股份有限公司副總經理。 |
顧紀龍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 未知 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2017-04-21 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 顧紀龍:男,中國國籍。1983年至1992年就職于柏木叉車修理廠,歷任修理工,采購,營銷。1992 年至今任公司銷售經理,2017年4月21日至今擔任公司副總經理。 |
肖莉莉 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2014-06-04 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 肖莉莉:女,中國國籍,本科學歷。2007年7月至2011年4月在江蘇亞星錨鏈股份有限公司董事會秘書辦公室工作,2011年4月至2014年4月任公司證券事務代表,2014年5月至今擔任江蘇亞星錨鏈股份有限公司董事會秘書。 |
陳泳辰 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2017-04-21 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 陳泳辰,女,中國國籍,1986年出生,本科學歷。2011年加入本公司,從事法務工作,日常協助辦理信息披露、投資者關系管理、股權管理、公司治理和日常管理等相關事務工作,具有實際工作經驗。2016年5月參加上海證券交易所第七十三期董事會秘書資格培訓,并取得董事會秘書資格證明。2017年4月開始擔任公司證券事務代表。 |