王蘭玉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2021-12-02 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 王蘭玉先生:1965年5月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,大學學歷,碩士學位,正高級工程師,歷任河鋼集團唐鋼公司董事、副總經理、黨委常委,總經理、副董事長、黨委副書記,董事長、黨委書記,河鋼股份公司董事、總經理,現任河鋼集團公司總經理、副董事長、黨委副書記,河鋼股份董事長、黨委書記。 |
胡月明 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2021-09-08 |
---|
職務 | 職工董事 職工董事 |
---|
| 胡月明先生:1986年5月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,文學碩士,曾任河鋼唐鋼運營改善部部長助理,河鋼集團戰略企劃部系統創新高級經理、海外事業部主任經濟師兼風險管理高級經理,河鋼股份第四屆董事會職工董事,現任河鋼股份綜合管理部部長。 |
許斌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2020-04-21 |
---|
職務 | 總經理 董事 副董事長 |
---|
| 許斌先生:1965年7月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,博士學位,正高級工程師。歷任河鋼集團邯鋼公司總工程師、常務副總經理、董事、黨委常委,河鋼集團邯鋼公司總經理、副董事長、黨委副書記,現任河鋼股份副董事長、總經理、黨委副書記。 |
張愛民 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2022-10-25 |
---|
職務 | 總會計師 董事 |
---|
| 張愛民先生:1971年7月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,大學學歷,正高級會計師,曾任河鋼集團唐鋼公司財務經營部部長,河鋼樂亭鋼鐵項目指揮部副總指揮,河鋼樂亭鋼鐵有限公司總會計師,河鋼集團供應鏈管理有限公司副總經理(主持全面工作)、黨總支書記,河鋼集團唐鋼公司總會計師、董事,現任河鋼集團供應鏈管理有限公司外部董事。 |
謝海深 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2021-09-08 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 謝海深先生:1965年5月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,大學學歷,工學博士,正高級工程師。歷任河鋼集團唐鋼公司副總經理、河鋼集團采購總公司總經理、黨委書記、河鋼集團宣鋼公司董事長、黨委書記,現任河鋼集團唐鋼公司董事長、黨委書記,河鋼股份董事。 |
鄧建軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2021-03-02 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 鄧建軍先生:1969年1月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,博士學位,正高級工程師。歷任河鋼集團邯鋼公司副總經理、董事,河鋼集團舞鋼公司董事長、總經理、黨委副書記、黨委書記,河鋼集團邯鋼公司總經理、副董事長、黨委副書記,現任河鋼集團邯鋼公司董事長、黨委書記,河鋼股份董事。 |
耿立唐 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2020-05-14 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 耿立唐先生:1970年1月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,大學學歷,正高級工程師,歷任河鋼集團承鋼公司副總經理、黨委常委,河鋼集團銷售總公司副總經理,河鋼集團承鋼公司總經理、副董事長、黨委副書記?,F任河鋼集團承鋼公司董事長、黨委書記,河鋼股份董事。 |
馬莉 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2019-07-23 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 馬莉女士:1963年5月出生,漢族,九三學社社員,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。1986年7月至今任河北經貿大學教師;2019年7月至今任河北中興會計師事務所審計師;2019年7月至今任河鋼股份有限公司獨立董事;2020年5月至今任河北方大包裝股份有限公司獨立董事;2020年11月至今任河北一森林業發展股份有限公司獨立董事;2021年9月至今任河北神玥軟件科技股份有限公司獨立董事。 |
高棟章 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | |
---|
年齡 | 72 | 任職日期 | 2019-07-23 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 高棟章先生:1952年4月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,正高級會計師,第五屆河北省會計學會副會長、河北省高級會計師評審委員會副主任、河北省財政廳會計咨詢專家,歷任河北省建設投資公司財務負責人、財務部經理、總會計師、副總經理,河北宣工獨立董事,2013年01月退休?,F任河鋼股份獨立董事。 |
蒼大強 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 75 | 任職日期 | 2018-08-28 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 蒼大強先生:1949年2月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,北京科技大學冶金工程專業博士畢業。曾任北京科技大學冶金學院講師、教授、博士生導師、冶金系主任、生態系主任、冶金學院副院長;聯合國環保署(UNEP)工業技術部技術顧問;日本東北大學客座教授?,F任北京科技大學冶金與生態學院教授、博士生導師,同時兼任中國機械工程學會常務理事、工業爐學會秘書長、國資委節能顧問,工信部綠色制造聯盟專家委員會委員,曾任中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司獨立董事,河鋼股份獨立董事。 |
王書桓 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2024-03-20 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王書桓先生:1964年2月出生,漢族,中共黨員,河北藁城人,工學博士,教授職稱,博士生導師。1984年7月在河北礦冶學院鋼鐵冶金專業畢業,獲工學學士學位,留校工作。1998年6月在北京科技大學鋼鐵冶金專業畢業,獲工學博士學位。2000年7月任河北理工學院冶金系副主任,2001年1月任河北理工學院研究生部主任,2004年6月任河北理工大學研究生學院院長,2010年5月任河北聯合大學學科建設處處長兼研究生學院黨委書記,2012年12月任華北理工大學黨委常委兼學科建設處處長,2019年5月任華北理工大學黨委常委、副校長,2024年1月離任,現任華北理工大學教授。 |
李毅 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2022-11-15 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 李毅先生:1980年9月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,大學學歷,高級經濟師,曾任河鋼集團外事辦公室副主任,河鋼集團團委書記(主任師級、四級專家級、三級專家級),曾于2019年01至07月在河北省雄安新區掛職鍛煉,現任河鋼股份監事、黨委副書記、紀委書記、工會主席,河鋼集團團委書記。 |
馬志和 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2021-03-02 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 馬志和先生:1968年6月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學位,高級工程師。歷任邯寶公司冷軋廠廠長、河鋼集團規劃發展部部長、總經理,現任河鋼集團規劃總監,河鋼股份監事。馬志和未持有公司股票,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員存在關聯關系,不存在失信被執行的情形,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。 |
孫偉 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2021-09-08 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 孫偉女士:1974年7月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,大學學歷,工商管理碩士,正高級政工師,曾任河鋼承鋼團委書記、辦公室副主任、棒線廠黨委副書記、紀委書記、工會主席、宣傳部(企業文化工作部、統戰部)副部長、部長,河鋼股份第四屆監事會職工監事,現任河鋼鋼研總院黨委副書記、紀委書記、工會主席。 |
孫志溪 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2022-10-25 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 孫志溪先生:1974年10月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,大學學歷,碩士學位,正高級工程師,曾任河鋼集團邯鋼公司生產制造部部長,河鋼股份總經理助理兼安全總監。 |
龐輝勇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2024-08-05 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 龐輝勇先生:1978年5月出生,中共黨員,博士研究生,正高級工程師,曾任舞陽鋼鐵有限責任公司科技部副部長、常務副部長、部長。 |
薛軍安 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2023-09-18 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 薛軍安先生:1981年4月出生,漢族,中共黨員,研究生學歷,博士學位,正高級工程師,曾任河鋼集團唐鋼公司生產制造部部長,河鋼樂亭鋼鐵有限公司總經理助理、制造部部長,河鋼銷售總公司副總經理。 |
朱坦華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2024-06-11 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 朱坦華,男,1971年6月生,中共黨員,大學學歷,工程碩士,正高級工程師,曾任邯鋼公司邯寶煉鋼廠廠長、邯寶公司副總經理、河鋼集團南非鋼鐵項目部副組長、邯鋼公司副總經理、黨委常委,現任青島大河金屬材料有限責任公司董事會董事。 |
張龍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2023-03-28 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 張龍先生:1982年4月出生,中共黨員,中國國籍,研究生學歷,工商管理碩士,正高級經濟師。2005年8月參加工作,歷任河鋼集團有限公司資本運營部資本運作經理、高級經理,河鋼集團投資控股有限公司風控負責人、副總經理,現任河鋼股份有限公司董事會辦公室主任。 |
梁柯英 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2016-08-29 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 梁柯英,女,1973年9月生,中共黨員,大學學歷,經濟師。曾任河鋼股份公司證券部董秘處處長、董秘事務專員,現任河鋼股份公司資本運營部高級經理。 |