嚴蕾 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2018-11-19 |
---|
職務 | 副總經理 董事長 董事 |
---|
| 嚴蕾,1982年出生,本科學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2008年8月-2012年7月任杭州可靠性儀器廠會計;2012年8月-2015年11月歷任浙江杭可科技有限公司主辦會計、財務總監、副總經理;2015年11月-2017年2月任浙江杭可科技股份有限公司財務總監、副總經理;2017年2至今任浙江杭可科技股份有限公司副總經理。 |
桑宏宇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2018-11-19 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 桑宏宇:男,1973年出生,本科學歷,工程師,中國國籍,無境外永久居留權。1996年7月-1999年8月任中國輕工總會杭州機械設計研究所技術開發部技術員;1999年9月-2015年5月歷任杭州可靠性儀器廠設計師、總經理助理、副總經理;2011年1月-2015年11月任浙江杭可科技有限公司副總經理;2015年11月至今任杭可科技董事、副總經理。 |
俞平廣 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2021-12-30 |
---|
職務 | 董事 總經理 |
---|
| 俞平廣,男,1965年出生,本科學歷,工程師,中國國籍,無境外永久居留權。1987年7月-2015年6月歷任杭州可靠性儀器廠技術員、項目擔當、研究所長;2015年11月-2021年12月,任杭可科技監事;2021年12月至今,任杭可科技董事。 |
趙群武 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2018-11-19 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 趙群武:男,1974年出生,本科學歷,工程師,中國國籍,無境外永久居留權。1996年7月-2015年5月歷任杭州可靠性儀器廠技術員、研究室主任、研究所副所長、總經理助理、副總經理;2011年11月-2015年11月任浙江杭可科技有限公司副總經理、研究所所長;2015年11月-2017年2月任杭可科技董事、副總經理、研究所所長;2017年2月至今任杭可科技董事、研究所所長。 |
錢彥敏 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2021-12-30 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 錢彥敏:男,1962年出生,博士研究生學歷,中國國籍,無境外永久居留權。1988年8月至1995年9月,任浙江大學華家池校區經濟與貿易學院講師;1995年12月至1998年12月,任浙江大學華家池校區經濟與貿易學院副教授、系主任;1996年9月至1998年7月,任加拿大西安大略大學經濟系研究員、加中學者交流項目訪問學者;2001年9月至2012年8月,任加拿大Scotia Bank風險分析師;2004年9月至今,任浙江大學金融學院研究院研究員、浙江大學經濟學院副教授。 |
陳林林 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2021-12-30 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 陳林林:男,1974年出生,浙江嵊州人,法學博士,現任中南財經政法大學、浙江工商大學教授/博士生導師,入選教育部長江學者獎勵計劃、國家百千萬人才工程,獲國家有突出貢獻中青年專家榮譽稱號、國務院政府特殊津貼。曾任浙江財經大學教師(2004-2008)、浙江大學光華法學院教授/博士生導師(2008-2017)、浙江工商大學法學院院長(2017-2020),兼任中國法學會理事、浙江省法學會法理法史研究會會長、國家司法文明協同創新中心研究員、浙江省人民檢察院專家咨詢委員會委員。 |
徐亞明 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 70 | 任職日期 | 2021-12-30 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 徐亞明:女,1954年出生,現任浙江財經學院會計學院副教授。1982畢業于中南財經政法大學會計學院財務與會計專業,獲經濟學學士;1997年獲上海財經大學經濟學碩士;1975至1978年9月任昆明、云南金馬礦山機械廠、財務科、總賬會計;1982年7月至1987年8月,任職于四川省紡織工業廳、計財處(承擔全省紡織工業成本分析及紡織簡報);1987年8月至今任浙江財經學院會計學院副教授;其中:1991年至2005年期間曾擔任會計理論教研室、財務會計教研室、財務會計系主任。 |
鄭林軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2018-11-19 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 鄭林軍:男,1966年出生,本科學歷,工程師,中國國籍,無境外永久居留權。1989年8月-2015年5月歷任杭州可靠性儀器廠技術員、計劃部部長;2011年11月-2015年11月任浙江杭可科技有限公司總經理助理、信息計劃部部長、監事;2015年11月至今任杭可科技監事會主席,項目工程部部長。 |
章映影 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 高中 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2021-12-30 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 章映影:女,1966年出生,高中學歷,助理工程師,中國國籍,無境外永久居留權。1984年7月-2015年6月歷任杭州可靠性儀器廠員工、車間主任、制造部部長、總經理助理、副總經理;2011年11月-2015年11月任浙江杭可科技有限公司總經理助理、副總經理、制造部長;2015年11月-2017年2月任杭可科技董事、副總經理;2017年2月至今任杭可科技副總經理。 |
胡振華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2018-11-19 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 胡振華:男,1984年出生,大專學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2004年4月-2004年10月任杭州杭可精密儀器有限公司調試工程師;2004年10月-2015年6月任杭州可靠性儀器廠銷售員;2015年7月-2016年11月任杭可科技銷售員;2015年11月至今任杭可科技職工代表監事。 |
傅風華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2020-04-28 |
---|
職務 | 董事會秘書 財務總監 副總經理 |
---|
| 傅風華:1988年出生,本科學歷,中國國籍,無境外永久居留權,中級會計師、中國注冊會計師。曾于天健會計師事務所(特殊普通合伙)擔任項目經理、高級項目經理,歷任浙江杭可科技股份有限公司財務經理、財務副總監、董事會秘書、財務總監職務。 |
吳村 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 29 | 任職日期 | 2021-12-30 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 吳村,中國國籍,1995年生,無境外永久居留權,本科學歷。2017年12月至今,歷任浙江杭可科技股份有限公司法務專員、證券經理、證券事務代表,目前已取得上海證券交易所科創板董事會秘書任職資格證書。 |