李東生 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 67 | 任職日期 | 2020-10-29 |
---|
職務 | 董事長 董事 代理CEO |
---|
| 李東生先生:1957年7月出生,中國國籍,本科學歷,TCL創始人,現任TCL科技董事長、CEO;中共十六大代表,第十屆、十一屆、十二屆、第十三屆和第十四屆全國人大代表;第十二屆全國工商聯副主席,中國國際商會副會長,中國制造業創新聯盟首任理事長,廣東省工商業聯合會(總商會)名譽會長,華南理工大學教育發展基金會名譽理事長,華南理工大學校友總會副會長,華南理工大學理事會理事,武漢大學客座教授,北京理工大學名譽教授。 |
沈浩平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2007-06-28 |
---|
職務 | 董事 副董事長 |
---|
| 沈浩平先生:1962年出生,中國國籍,蘭州大學物理系半導體物理專業,正高級工程師,享受國務院特殊津貼專家,曾獲全國電子信息行業杰出企業家、全國勞動模范等稱號。先后承擔十余項國家級項目,作為項目負責人圓滿完成國家科技重大專項(02專項),主導研制出中國第一顆8英寸區熔硅單晶,帶領TCL中環研發生產團隊推出全球首創擁有自主知識產權的G12大尺寸硅片?,F任TCL中環副董事長、總經理,TCL科技集團股份有限公司執行董事、高級副總裁。曾任TCL中環副總經理等職務。 |
張長旭 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2017-11-28 |
---|
職務 | 董事 首席財務官 首席運營官 |
---|
| 張長旭女士:1975年出生,山西財經大學企業管理學士,同濟大學軟件工程研究生,高級工程師,現任公司董事、副總經理、財務總監。近五年來一直擔任公司董事、副總經理兼財務總監及公司各子公司內部任職。 |
楊進 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2024-05-17 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 楊進先生:1973年6月24日出生,中國國籍,北京外交學院文學學士、法學碩士學位,英國劍橋大學法學和長江商學院高級工商管理碩士學位。2000年1月至2001年6月任北京福道網信息技術有限公司首席運營官;2002年10月至2004年12月任北京思必瑞咨詢有限公司任總經理;2005年1月至2012年6月任阿爾斯通(中國)投資有限公司東北亞及中國區法務總監;2012年7月加入TCL集團,任集團全球法務總監及集團總裁辦公會成員?,F任TCL科技集團股份有限公司副總裁/總法律顧問,紫藤知識產權集團董事長兼首席執行官。 |
黎健 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2023-04-18 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 黎健女士:1972年3月出生,漢族,中國國籍,麻省理工工商管理碩士,2004年加入TCL,先后擔任TCL多媒體科技控股有限公司資金總監,TCL集團財務有限公司副總經理、總經理等職務,現任TCL科技集團財務有限公司董事長等職務。2021年8月起任TCL科技CFO。 |
廖騫 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2020-10-29 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 廖騫先生:碩士研究生學歷,持有中國法律職業資格證書?,F任公司董事,TCL科技執行董事、高級副總裁兼董事會秘書。2006年8月至2014年2月在國泰君安國際控股有限公司從事香港與大陸的投資銀行業務。2014年3月加入TCL科技,主管公司戰略規劃、戰略投資及境內外資本市場相關工作。廖騫先生同時擔任翰林匯信息產業股份有限公司、通力科技股份有限公司、華顯光電技術控股有限公司(0334.HK)董事長;天津七一二通信廣播股份有限公司(603712.SH)副董事長。 |
趙穎 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2024-05-17 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 趙穎先生:1963年出生,南開大學微電子學與固體電子學博士學位。教育部新世紀人才,國務院政府特殊津貼獲得者,第12屆中國光伏大會“光伏成就獎”。曾任南開大學電子信息與光學工程學院院長?,F任光伏材料與電池全國重點實驗室主任。 |
Aimin YAN |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 68 | 任職日期 | 2024-05-17 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| Aimin YAN先生:曾用名閻愛民,1956年出生,漢族,管理學博士。1984年至1987年在海機械學院任講師,1987年至1993年在美國賓州州立大學商學院就讀博士并任研究員,1993年至2016在美國波士頓大學管理學院歷任助理教授、副教授、終身職正教授,2002年至2016年在長江商學院任客座教授,2016年至今在長江商學院任管理學教授、副院長?,F任長江商學院管理學教授、副院長,光正眼科醫院集團股份有限公司獨立董事。 |
章衛東 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2024-05-17 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 章衛東先生:1963年11月出生,漢族,中國共產黨黨員,中國國籍,無永久境外居留權,博士,曾任江西財經大學會計學院副院長、院長?,F任江西財經大學會計學院教授、博士生導師,國務院政府特殊津貼獲得者,江西省“贛鄱英才555”人選,江西省“新世紀百千萬人才工程”人選,江西省高等院校教學名師;兼任財政部管理會計咨詢專家,中國會計學會財務管理分會副主任,中國審計學會理事,中國注冊會計師協會法律援助委員會委員,華潤博雅股份公司獨立董事,中國稀土集團資源科技股份有限公司獨立董事。 |
毛天祥 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2020-10-29 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 毛天祥先生:1980年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2003年7月本科畢業,現任TCL科技黨委副書記兼紀委書記,助理總裁兼審計監察部部長。2003年7月至2005年6月,任中國電信集團廣西桂林公司秘書主辦;2005年7月至2007年11月,先后任公司戰略OEM事業本部公關傳媒主管、總裁辦職員;2007年11月至2014年8月,歷任惠州市審計局法制科副科長、綜合科科長,惠州市紀委執法效能監察室正科級副主任,副處級主任;2014年9月起在公司工作,歷任黨群工作部副部長、團委書記、泰科立集團電子器件事業部代理總經理、TCL資源投資公司總經理、TCL華星審計長等。2019年起,先后任天津七一二通信廣播股份有限公司(603712.SH)監事、翰林匯信息產業股份有限公司監事會主席、TCL科技集團財務有限公司監事長。2020年10月起任TCL中環新能源科技股份有限公司(002129.SZ)監事會主席;2020年11月起任天津普林電路股份有限公司(002134.SZ)監事會主席;2020年12月起,任TCL科技集團助理總裁兼審計監察部部長,黨委副書記兼紀委書記。 |
羅侖 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2024-05-17 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 羅侖先生:1981年出生,工商管理碩士,曾任TCL華星組織發展部部長等職務,現任TCL科技集團組織部組織發展總監。 |
秦力 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2024-05-17 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 秦力先生:1969年出生,本科學歷,高級審計師?,F任公司紀委書記,曾任公司副總經理,審計署京津冀特派員辦事處干部、副處長、處長等職務。 |
王彥君 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2024-05-17 |
---|
職務 | 高級副總裁 |
---|
| 王彥君先生:1983年出生,本科學歷,碩士學位,高級工程師?,F任中環領先半導體科技股份有限公司副董事長、總經理,曾任公司副總經理。 |
秦世龍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2017-06-23 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 秦世龍先生,出生于1986年,碩士研究生?,F任天津中環半導體股份有限公司副總經理、董事會秘書。曾任天津中環電子信息集團有限公司資產管理部部長助理、副部長、法務部副部長等職務。 |
田玲玲 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2023-06-16 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 田玲玲女士:南開大學研究生學歷,碩士學位?,F任公司董事會辦公室副總監,曾任公司董事會辦公室證券事務專業骨干。 |