吳壬華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2015-09-16 |
---|
職務 | 董事長 董事 總經理 |
---|
| 吳壬華先生:1962年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷,博士后。1978年9月至1989年8月就讀于清華大學電機工程系,分別獲工學學士、工學碩士及工學博士學位,并榮獲清華大學“優秀博士論文”證書和“優秀博士畢業生”證書;1991年9月至1993年6月,在日本九州大學工學部電子工學科擔任訪問學者;1993年7月至1997年2月,就職于日本NEMIC-LAMBDA株式會社(現名為TDK-Lambda株式會社)技術本部,擔任高級工程師;1997年2月至2004年12月,就職于深圳市華為電氣有限公司(后更名為“艾默生網絡能源有限公司”),擔任副總裁等職務;2005年1月創辦本公司,現任董事長兼總經理。 |
毛麗萍 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2015-09-16 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 毛麗萍女士:1967年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中國人民大學,經濟學研究生學歷。1991年9月至1993年2月,就職于北京用友財務軟件公司;1993年2月至1997年2月,日本留學;1997年2月至2005年1月,擔任社會義工;2005年1月至今,就職于本公司,現擔任董事兼副總經理。 |
李英 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2016-12-06 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 李英先生:1976年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于哈爾濱工程大學,控制理論與控制工程研究生學歷。2002年4月至2005年1月,就職于深圳市華為電氣有限公司(后更名為“艾默生網絡能源有限公司”)預研部;2005年2月至今,就職于本公司,歷任研發部經理、分管研發的副總經理等職務,現擔任本公司董事兼副總經理。 |
任俊照 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2015-09-16 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 任俊照先生:1976年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于復旦大學,工商管理碩士。2000年8月至2001年12月,就職于安徽華貝集團,擔任董事長秘書;2002年1月至2003年2月,就職于上海榮希貿易有限公司,擔任助理;2003年3月至2003年11月,就職于上海華旗資訊有限公司,擔任銷售主管;2007年5月至2011年4月,就職于深圳大族激光科技股份有限公司,擔任投資管理中心投資經理;2011年5月至今,就職于深圳市達晨創業投資有限公司,擔任投資總監。2015年4月至今,擔任本公司董事。 |
李玉琴 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2021-09-13 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 李玉琴女士:1965年9月出生,中共黨員,中國國籍,中國人民大學財務會計與管理專業,學士學位,CPA。1988年8月-1992年1月就職于國家物價局價格檢查司央企處,擔任主任科員;1992年2月-1999年8月就職于中糧集團財務總部,歷任投資管理、財務管理部門經理;1999年8月-2012年7月就職于中糧酒業有限公司,擔任財務總監;2012年8月-2018年12月就職于中糧集團辦公廳任,擔任財務負責人。2019年1月已退休;2021年12月至今就職于北京正和恒基濱水生態環境治理股份有限公司,擔任獨立董事;2021年9月至今,擔任本公司獨立董事。 |
陳麗紅 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2021-09-13 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 陳麗紅女士:1978年10月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,中南財經政法大學會計學院教授,博士生導師,CPA。2000年獲武漢理工大學管理學會計系管理學學士學位,2003年獲武漢理工大學管理學會計系管理學碩士學位,2009年獲中南財經政法大學會計學博士學位。財政部中國注冊會計師協會審計行業標準制定專家,全國會計領軍后備人才(學術類),湖北省會計領軍(后備)人才(首批),湖北省審計學會副秘書長,美國休斯頓大學訪問學者。長期致力于資本市場會計與審計研究,在《會計研究》《審計研究》等重要期刊發表學術論文40余篇,出版專著2部,主持多項國家社科基金和教育部青年基金。2020年5月至今,擔任武漢祥龍電業股份有限公司獨立董事;2020年12月至今,擔任江蘇新順微電子股份有限公司獨立董事;2021年2月至今,擔任廣州博芳環??萍脊煞萦邢薰惊毩⒍?。2021年9月至今,擔任本公司獨立董事。 |
譚岳奇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2021-09-13 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 譚岳奇先生:1971年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2002年畢業于武漢大學法學院,博士研究生。1993年7月至1996年8月就職于中國保險管理干部學院,擔任教師;1996年9月至2002年7月就讀于武漢大學法學院;2002年7月至2004年4月,就職于廣東星辰律師事務所,擔任律師;2004年4月至2008年10月,就職于廣東圣天平律師事務所,擔任律師;2008年10月至2010年4月,就職于廣東國輝律師事務所,擔任律師;2010年4月至今,就職于北京中銀(深圳)律師事務所,擔任律師合伙人;2017年3月至今,中銀-力圖-方氏(橫琴)聯營律師事務所,擔任發起人;2018年11月至今,任深圳市翔豐華科技股份有限公司獨立董事;2019年5月至今,任江蘇海晨物流股份有限公司獨立董事;2021年6月至今,任深圳市安泰科能源環保股份有限公司獨立董事。2021年9月至今,擔任本公司獨立董事。 |
張瓊 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2015-09-16 |
---|
職務 | 職工監事 監事會主席 |
---|
| 張瓊女士:1981年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中國科貿管理學院,市場營銷??茖W歷。2002年3月至2005年6月,就職于深圳泰美克晶體技術有限公司,擔任人事行政助理;2005年7月至2006年7月,就職于深圳市跨宏科技有限公司,擔任人力資源專員;2008年4月至2009年10月,就職于深圳市國秀貿易有限公司,擔任人力資源主管;2009年10月至今,就職于本公司,擔任市場經理。自2015年9月至今,擔任本公司職工代表監事兼監事會主席。 |
張晨 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2021-09-13 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 張晨先生:1981年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中國科學技術大學,電子信息工程專業本科學歷。2003年7月至2005年6月,就職于光寶電子(東莞)有限公司,擔任產品工程師;2005年6月至今,就職于深圳欣銳科技股份有限公司,歷任研發部工程師,質量經理,項目總監,總經理助理兼欣銳學院負責人。2021年9月至今,擔任本公司監事。 |
陳麗君 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2015-09-16 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 陳麗君先生:1978年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于浙江大學,電氣工程及其自動化本科學歷。2001年7月至2002年12月,就職于光寶(東莞)有限公司,擔任研發工程師;2002年12月至2004年5月就職于深圳億普泰電子有限公司,擔任研發工程師;2004年5月至2005年3月,就職于深圳三華電子有限公司,擔任研發工程師;2005年3月至今,就職于本公司,擔任產品經理。自2015年9月至今,擔任本公司監事。 |
陳景俊 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2023-07-25 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 陳景俊先生:1974年出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于上海交通大學,研究生學歷。曾任職于聯合汽車電子有限公司,先后擔任物流經理、生產經理、項目經理、產品經理、市場部總監、采購部總監、變速箱業務部總經理;2023年7月加入公司,任副總經理。 |
顧建剛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2023-07-25 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 顧建剛先生:1977年出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于南京林業大學,工學碩士。曾任職于恒都集團、泰科電子(上海)有限公司、得潤電子深圳股份有限公司,先后擔任海外客戶經理、銷售經理、總裁助理和下屬公司總經理等職務;2021年4月加入公司,擔任總裁助理、控股子公司總經理和海外事業部總經理等職務。 |
朱若愚 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2022-04-26 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 朱若愚女士:1985年出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生,畢業于武漢大學。曾供職于國民技術股份有限公司、深圳市愛施德股份有限公司、深圳中恒華發股份有限公司、深圳慧昱教育科技有限公司,分別擔任證券事務代表、投資者關系經理、董秘辦主任、董事會秘書兼總裁助理職務。2021年4月起任職于公司擔任投資者關系總監。已取得證券交易所董事會秘書資格證書。 |
何興泰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2016-04-20 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 何興泰先生:1971年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于湖北經濟學院,會計本科學歷。1993年7月至1996年12月,就職于江西省贛州市贛南機械制造有限公司,擔任主辦會計;1997年1月至2004年6月,就職于香港東亞科技有限公司,擔任財務課長;2004年6月至2007年6月,就職于深圳市得輝達科技有限公司,擔任財務經理;2007年7月至2009年8月,就職于廣州市輝達光電技術有限公司,擔任常務副總經理;2009年9月至2015年2月,就職于深圳市得輝達科技有限公司,擔任財務總監;2015年3月至2016年4月,就職于鄭州比克電池有限公司,擔任財務副總經理;2016年4月至今,就職于本公司,擔任財務總監。 |
甘豪秀 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 29 | 任職日期 | 2023-07-25 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 甘豪秀女士,女,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1995年出生,畢業于廣州大學,本科學歷,已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。曾任職于深圳市盛訊達科技股份有限公司、昇輝智能科技股份有限公司,分別擔任信息披露專員、證券專員。2022年5月加入公司,任證券事務專員。 |