葉未亮 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2022-12-29 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 葉未亮先生:1974年2月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居住權,碩士學位,高級經濟師。曾任三門縣委老干部局老干部活動中心主任,臺州市財政地稅局副主任科員,臺州市財政局行政審批處副處長,臺州市金融投資有限責任公司(臺州市金融投資集團有限公司)董事、辦公室主任、工會主席、總經理助理、黨委委員。曾兼任臺州市金控基金管理有限公司董事長、總經理,臺金融資租賃(天津)有限責任公司董事長,臺金商業保理(天津)有限公司執行董事,天道金科股份有限公司監事長?,F任臺州市金融投資集團有限公司副總經理、董事、黨委委員、工會主席。 |
李起富 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 65 | 任職日期 | 2009-12-18 |
---|
職務 | 董事 副董事長 |
---|
| 李起富先生:1959年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1994年至2009年歷任浙江省仙居通用工程塑料有限公司、浙江省仙居通用橡塑有限公司總經理,2009年至2013年9月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事長、總經理,2013年10月至2022年12月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事長。 |
金桂云 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2009-12-18 |
---|
職務 | 董事 總經理 |
---|
| 金桂云,男,1970年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2000年至2003年任浙江省仙居通用工程塑料有限公司副總經理,2003年至2009年任浙江省仙居通用橡塑有限公司副總經理,2009年至2013年9月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、副總經理,2013年10月至2017年3月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、總經理兼財務總監。2017年4月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、總經理。 |
顏文標 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2022-12-29 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 顏文標女士:1972年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,2001年05月至2016年5月在浙江燎原藥業股份有限公司擔任財務科長、財務部長、財務總監、董秘、副總經理,2016至2022年12月,先后在上海嶺商投資控股集團有限公司、浙江司太立股份有限公司、浙江巨東股份有限公司、浙江志強涂料有限公司、八環科技集團股份有限公司擔任董事會秘書、財務總監等職務。 |
蔡偉強 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2022-12-29 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 蔡偉強先生:1983年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,法學碩士。2007年9月任北京市乾坤律師事務所律師,2012年7月任北京市中銀律師事務所律師,2015年1月歷任臺州市金融投資集團有限公司風控法務部副總經理、金融投資部副總經理,現任臺州市金融投資集團有限公司戰略規劃部、產業投資部總經理。 |
許長松 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2022-12-29 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 許長松先生:1975年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1994年8月至2016年3月在中國銀行工作,歷任溫嶺支行公司部總經理,個人金融部總經理,國際業務部總經理,牧嶼支行行長,澤國支行行長,松門支行行長。2016年3月至2017年5月任臺州市金控租賃有限公司業務一部負責人。2017年5月至2018年10月任臺金租賃(天津)有限責任公司總經理。2018年11月至今任臺州市金融投資集團有限公司金融投資部總經理。2022年9月至今兼任浙商證券董事。 |
方年鎖 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2022-12-29 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 方年鎖先生:1973年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,西南政法大學法學學士,浙江大學法律碩士。2003年8月至2013年4月任臺州市人大法工委辦公室主任;2013年5月至2017年7月,先后擔任浙江正裕工業股份有限公司董事長助理、董事會秘書、副總經理;2017年7月至2018年5月在浙江森川家具有限公司任副總經理;2020年12月至2022年6月在北京盈科(臺州)律師事務所從事律師執業工作;現擔任浙江璟杉律師事務所黨支部書記、主任職務。 |
林素燕 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2022-12-29 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 林素燕女士:1974年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,副教授,博士學歷,現任浙江工業大學MPAcc(會計專碩)教育中心副主任,會計系副主任,會計系黨支部書記,博士,副教授,碩士生導師?,F擔任臺州水務集團公司、杭州和順科技股份有限公司、浙江星華新材料集團股份有限公司等獨立董事。 |
申屠寶卿 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2022-05-05 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 申屠寶卿,女,1965年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學位,教授。曾任職于浙江眾成包裝材料股份有限公司獨立董事,現任中浙江福萊新材料股份有限公司獨立董事、浙江大學教授,博導?,F任公司獨立董事。 |
崔偉燕 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2022-12-29 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 崔偉燕女士:1976年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年2月至2011年11月任臺州市企業聯合會副秘書長、執行編輯;2012年5月--2013年4月任浙江水晶光電科技股份有限公司行政主管;2013年11月至2020年11月任騰達建設集團股份有限公司黨委委員、黨委辦公室主任、行政部兼人事部副經理兼任匯鑫樓宇聯合黨委副書記、臺州市路橋區總工會副主席;2020年11月至臺州市金融投資集團有限公司黨群工作部(人力資源部)副經理(主持工作),工會副主席、婦聯主席。 |
鄭椒嬌 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2019-05-10 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 鄭椒嬌,女,1983年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年3月至2010年12月任浙江仙通橡塑股份有限公司車間主任助理,2011年1月至2015年12月任浙江仙通汽車零部件有限公司出納,2016年1月至2017年1月任浙江仙通橡塑股份有限公司會計,2017年2月至2019年2月任浙江五行橡塑有限公司會計,現任浙江仙通橡塑股份有限公司會計。 |
王燕青 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2019-12-19 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 王燕青女士:1985年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權;中國共產黨黨員,大專學歷。2005年1月至2007年2月,任義烏雷迪森大酒店前廳經理,2007年4月至今,歷任浙江仙通橡塑股份有限公司人力資源部科員、副經理,現任人力資源部經理。 |
邵學軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2009-12-18 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 邵學軍先生:1966年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,工程師。2000年至2003年任浙江省仙居通用工程塑料有限公司總工程師,2003年至2009年任浙江省仙居通用橡塑有限公司常務副總經理,2009年至今任職于浙江仙通橡塑股份有限公司,曾任公司董事,現任公司副總經理。 |
項青鋒 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2017-07-30 |
---|
職務 | 董事會秘書 副總經理 |
---|
| 項青鋒,男,1974年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2017年2月獲得上海證券交易所董事會秘書資格。曾在吉利集團工作,任發動機實驗室負責人、采購主管。2010年-2012年任浙江仙通橡塑股份有限公司董事會秘書,2012年-2017年在仙居縣廣播電視臺任時政部主任、記者、廣視傳媒有限公司副總經理兼影視文化中心主任。2017年2月至2017年7月在浙江仙通橡塑股份有限公司工作。2017年8月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司副總經理兼任董事會秘書。 |
張浩 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2017-01-10 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 張浩,男,1967年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2003年6月加入浙江仙通橡塑股份有限公司,歷任車間主任、廠長,2017年1月至今擔任公司副總經理。 |
鄭鋼武 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2013-04-20 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 鄭鋼武,男,1975年5月出生,中國國籍,無永久境外居留權,大專學歷。1997年至今一直就職于浙江仙通,歷任業務員、市場部總監等,2013年至2017年7月任公司副總經理、董事會秘書。2019年5月至今擔任本公司副總經理。 |
顏文標 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2022-12-13 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 顏文標,女,中國國籍,無境外永久居留權,1973年1月出生,2001年05月至2016年5月在浙江燎原藥業股份有限公司擔任財務科長、財務部長、財務總監、董秘、副總經理,2016至2022年12月,先后在上海嶺商投資控股集團有限公司、浙江司太立股份有限公司、浙江巨東股份有限公司、浙江志強涂料有限公司、八環科技集團股份有限公司擔任董事會秘書、財務總監等職務。 |
金淑燕 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2024-04-17 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 金淑燕女士:1981年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2006年至2016年任浙江仙通橡塑股份有限公司市場部副經理、監察審計部內審員,2016年至2020年任浙江仙通橡塑股份有限公司質保部高級經理,2021年至2024年4月任浙江仙通橡塑股份有限公司總經理助理。 |
劉玲 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2017-03-30 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 劉玲,女,1976年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1999年加入公司,歷任公司財務部會計、財務部經理、財務總監,2017年3月至今擔任公司財務總監。 |
吳杰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 26 | 任職日期 | 2022-05-13 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 吳杰,男,1998年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2021年加入浙江仙通橡塑股份有限公司,現擔任公司證券事務代表。 |
鮑衛平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2013-04-20 |
---|
職務 | 總工程師 |
---|
| 鮑衛平,男,1973年11月出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷,工程師。2003年至今一直就職于浙江仙通,歷任副總工程師、總工程師。2019年5月至今擔任本公司總工程師。 |