李文喜 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2013-01-01 |
---|
職務 | 董事長 董事 總經理 |
---|
| 李文喜先生:1963年10月23日出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷、高級工程師、享受國務院特殊津貼專家。1984年8月至1999年6月,歷任襄陽汽車軸承股份有限公司冶金科副主任、工藝處理化室主任、軸承研究所材料室主任、實業總公司經營處處長;1999年6月至2000年10月,任襄樊市新興聯機械有限公司總經理;2001年11月至今,歷任襄陽博亞精工裝備股份有限公司總經理、執行董事、董事長,兼任湖北浩天博能機電科技有限公司執行董事,襄陽振本傳動設備有限公司執行董事、總經理,襄陽博亞精工機器有限公司執行董事,西安智安博科技有限公司執行董事,襄陽市第十七屆、十八屆人大代表,湖北省第十四屆人大代表,湖北省光彩促進會四屆一次理事會副會長,襄陽市工商業聯合會(總商會)兼職副主席,襄陽高新區總商會(企業聯合會)會長,襄陽市湖南商會會長,武漢科技大學碩士研究生兼職導師,武漢科技大學兼職教授,湖北文理學院機械工程專業碩士研究生兼職指導教師。 |
蔣宇峰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2014-04-08 |
---|
職務 | 副總經理 董事 |
---|
| 蔣宇峰先生:1973年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級經濟師、造價工程師。1992年7月至2003年12月,任襄陽汽車軸承股份有限公司基建處造價工程師;2004年1月至2007年11月,任襄陽榮華汽車貿易有限公司基建主管;2007年11月至今,歷任博亞精工建設經理、投資部部長、財務總監、行政總監、副總經理;兼任武漢興?達高技術工程有限公司董事。 |
康曉莉 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2018-02-05 |
---|
職務 | 財務總監 董事 |
---|
| 康曉莉女士:1976年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。2000年3月至2005年1月,任湖北鋼絲廠會計;2005年7月至今,歷任博亞精工財務會計、財務部長、財務總監、董事;兼任荊州鼎瑞特種裝備股份有限公司董事、武漢興達高技術工程有限公司監事。 |
周繼紅 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2020-04-01 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 周繼紅先生:1967年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷、工程師。1989年6月至2004年6月,任東風科技儀表廠工程師;2004年7月至2005年12月,任深圳市新三思試驗設備有限公司總工辦主任;2006年1月至2008年2月,任合興集團汽車電子有限公司項目經理;2008年3月至今,歷任博亞精工技術部長、技術中心主任、行政中心總監、技術中心總師、管理者代表、董事。曾任襄陽博亞精工裝備股份有限公司副總裁。 |
陳瑋 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2017-03-24 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 陳瑋先生:1983年出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。2005年9月至2007年10月,任上海涅柔斯投資管理有限公司交易員;2007年10月至2010年4月,任武漢信用風險管理有限公司發展研究主管;2010年5月至2013年1月,任武漢華工創業投資有限責任公司投資總監;2013年1月至2016年3月,任深圳市達晨創業投資有限公司投資總監;2016年4月2019年7月,任豐年永泰(北京)投資管理有限公司副總裁;2017年4月至今,任博亞精工董事。 |
董敏 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 67 | 任職日期 | 2020-04-01 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 董敏女士:1957年6月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,注冊會計師,研究員級高級會計師。1982年1月至1985年12月,任機械工業部財務會計司副主任科員;1986年1月至1988年10月,任國家機械工業委員會經濟調節司主任科員;1988年11月至1993年8月,任中國兵器工業總公司財務會計局會計師;1993年9月至1998年5月,任中國北方化學工業總公司財務部副處長;1998年6月至1999年8月,任中國北方工業公司投資管理部財務主管;1999年9月至2001年8月,任中國北方工業公司下屬子公司財務處處長、副總會計師、董事;2001年9月至2009年5月,任北京華北光學儀器有限公司總會計師、董事,期間兼任北京北方天鳥科技股份有限公司監事會主席;2009年6月至2012年8月,任中國北方車輛研究所任總會計師,黨委委員;2014年1月至2019年1月,任北京昭衍新藥研究中心股份有限公司獨立董事;2018年3月至今,任中兵紅箭股份有限公司獨立董事;2020年4月至今,任博亞精工獨立董事。 |
孫澤厚 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2020-04-01 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 孫澤厚先生:1963年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,教育學博士。1990年7月至今,歷任武漢理工大學講師、副教授、教授,兼任武漢天地君創管理咨詢有限公司、武漢澤博人力資源咨詢服務有限公司監事。2020年4月至今,任博亞精工獨立董事。 |
幸福堂 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2023-03-28 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 幸福堂先生:1962年出生,無境外永久居留權,研究生學歷,流體動力機械專業碩士,教授。1998年10月至1999年7月,任武漢科技大學化工系副主任;1999年7月至2006年1月,任武漢科技大學研究生處副處長;2006年2月至2007年1月,任武漢科技大學資源與環境工程學院黨委書記;2007年1月至2012年12月,任武漢科技大學財務處處長;2012年12月至2018年7月,任武漢科技大學人事處處長;2018年7月至2022年8月,任武漢科技大學黨委組織部部長;2022年9月至今,任武漢科技大學資源與環境工程學院教授。 |
陳思立 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2020-04-01 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 陳思立先生:1967年1月29日出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷、工程師。1990年7月至2000年3月,任襄陽汽車軸承股份有限公司技術員;2000年3月至今,歷任博亞精工副經理、董事、監事會主席;兼任荊州鼎瑞董事。湖北文理學院機械工程專業碩士研究生兼職指導教師。 |
李垂輝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2023-03-28 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 李垂輝先生:1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師。2005年7月至2009年5月,任引信動態特性國防科技重點實驗室技術員、研究員助理;2009年5月至2011年3月,襄樊新立恒星活塞環有限公司技術總監;2011年3月至今,歷任博亞精工工程師、技術中心副主任、特裝事業部技術質量部長、新產品事業部總經理、技術總師。 |
吳華濤 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2020-04-01 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 吳華濤先生:1969年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷、工程師。1991年7月至2001年2月,任國營9616廠技術科工程師;2001年3月至2007年6月,任廣東河源龍記金屬制品有限公司設備制造部主管;2007年7月至2022年1月,任襄陽博亞精工裝備股份有限公司項目管理部部長;2022年2月至今,任襄陽博亞精工裝備股份有限公司技術中心副總工。2020年4月至今,任襄陽博亞精工裝備股份有限公司職工代表監事。 |
鄧杰禮 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2023-03-28 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 鄧杰禮先生:1981年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷、工程師。2003年9月至今,歷任博亞精工技術員、營銷經理、項目經理、振本傳動事業部經理、物控中心副總監、裝備事業部總經理、總經理助理。 |
康小英 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2023-03-28 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 康小英先生:1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,工程師。1997年7月至2007年4月,歷任南車集團襄陽內燃機車廠技術員、車間技術負責人;2007年5月至今,歷任博亞精工技術員、車間主任、項目經理、技術質量部部長、事業部副總經理、物控中心總監、總經理助理。 |
鐘聲 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2022-04-21 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 鐘聲先生:1988年12月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,湖北隨州人,本科學歷,2013年畢業于武漢科技大學機械工程及自動化專業,工學學士。2013年7月進入襄陽博亞精工裝備股份有限公司工作,歷任助理工程師、總經理秘書、人力資源部主管、技術中心產品室主任,2021年6月起任董事會辦公室主任,已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。 |
張恪 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2023-03-28 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 張恪,男,1982年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,民建會員,本科學歷。2010年3月至2017年10月,歷任武漢橋都物資貿易有限公司項目經理、辦公室主任;2017年11月至今,任博亞精工武漢分公司綜合管理負責人;兼任武漢興達高技術工程有限公司董事 |