雷歡驊 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 34 | 任職日期 | 2024-08-19 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 雷歡驊先生:1990年出生,澳大利亞國籍,悉尼大學(本科學歷)。2014年10月至2016年5月先后任華信(福建)石油有限公司業務部高級主管、海峽大數據項目籌備組成員;2016年5月至2017年5月先后任福建省星云大數據應用服務有限公司VR事業部職員、VR事業部副部長;2017年5月至2022年7月先后任福建省數字福建云計算運營有限公司VR與大數據事業部副總監、物資采購部部長、總經理助理、云計算事業部部長、副總經理;2019年11月至2022年7月先后任福建省海峽星云信息科技有限公司董事、常務副總經理;2020年6月至2021年1月任福建省東南健康醫療大數據中心建設運營有限公司總經理;2021年2月至2022年7月先后兼任福建算力科技有限公司董事、總經理;2022年12月至2024年6月任福建省福睿大數據科技有限公司董事長;2022年12月至2023年9月任福建萬福網科技有限公司董事長、總經理;2022年8月至今任福建大數據產業投資有限公司總經理;2023年1月至今任福建省星漢智能科技有限公司董事長、總經理,福建萬福數字科技有限公司董事長;2024年7月至今任福建省大數據集團有限公司資本市場部副部長(主持工作)。 |
周樂 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2021-04-16 |
---|
職務 | 董事 副董事長 |
---|
| 周樂先生:1986年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2008年進入安永華明會計師事務所擔任審計員;2009年任金元證券投資銀行部業務董事;2015-2018年任申萬宏源證券投資銀行部業務副總經理;2019年任國泰君安證券投資銀行部執行董事;2020-2021年任西藏米度資產管理有限公司合伙人;2021-2022年任北京米度咨詢管理有限公司執行董事;2021年4月28日至今任福建實達集團股份有限公司董事。曾任福建實達集團股份有限公司副董事長、執行總裁、財務總監。曾任福建實達集團股份有限公司總裁。 |
鄭章 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2023-05-17 |
---|
職務 | 副總裁 董事 |
---|
| 鄭章先生:1971年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生。1992年7月至1999年7月先后擔任福建省郵電學校教師、科長;1999年7月至2019年9月先后擔任中國移動通信集團福建有限公司市場部營銷室經理、福清分公司經理、閩侯分公司經理、福州分公司副總經理、重客中心總經理、政企部總經理、中國移動通信終端公司福建分公司總經理、南平分公司總經理;2019年9月至2021年4月任永輝彩食鮮發展有限公司戰略部總經理;2021年4月至2021年7月任北京云攝美網絡科技有限公司總經理;2021年7月至2023年5月先后擔任北京世紀互聯寬帶數據中心有限公司華南華西區總經理、廣東辦事處主任、全國資源采購和運營商合作協同中心總經理。2023年6月至今擔任福建實達集團股份有限公司副總裁。 |
朱向東 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2023-01-16 |
---|
職務 | 董事 總裁 |
---|
| 朱向東先生:1970年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高級工程師,碩士學歷,1992-2019年在部隊任職。2019-2022年3月任福州市軟件園管理委員會副主任,福州軟件園科技創新發展有限公司執行董事、總經理。2022年3月起歷任福建省大數據集團有限公司籌備辦主任、福建省電子政務建設運營有限公司董事長、福建大數據產業投資有限公司董事長等職務。2023年10月至今任福建大數據產業園區運營管理有限公司董事長。2023年1月16日至今任福建實達集團股份有限公司董事長。 |
蔡金良 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2018-08-03 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 蔡金良,男,1969年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,注冊會計師,國際注冊內部審計師(CIA)。2006年至2012年任職于中瑞岳華會計師事務所(現瑞華會計師事務所),擔任高級項目經理、經理。2012年起任職于大信會計師事務所(特殊普通合伙),現任部門經理、合伙人。2018年8月3日至今擔任福建實達集團股份有限公司獨立董事。 |
許萍 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2022-03-28 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 許萍,女,1971年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷,畢業于廈門大學會計學專業,教授,注冊會計師。1992年7月至今就職于福州大學,歷任福州大學管理學院會計系助教、講師、副教授、教授。2014年6月至今,任福建華博教育科技股份有限公司董事;2019年5月至今,任天邦食品股份有限公司獨立董事;2018年5月至今,任新中冠智能科技股份有限公司獨立董事;2019年7月至今,任華映科技(集團)股份有限公司獨立董事;2019年11月至今,任福建省招標股份有限公司獨立董事。 |
蘇治 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2021-11-02 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 蘇治,男,1977年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷,博士生導師,教授。自2007年4月至2009年5月于清華大學經濟管理學院博士后研究站從事金融學研究工作。自2009年至今任中央財經大學教授、博士生導師?,F任中央財經大學——電子科技大學聯合數據研究中心副主任、特聘教授,國務院發展研究中心國際技術研究所學術委員會副主任;自2018年4月至今兼任貴州銀行股份有限公司監事;自2020年9月至今任常州鋼勁型鋼股份有限公司獨立董事;自2020年6月至今任上海昊海生物科技股份有限公司獨立非執行董事。2021年11月2日至今任福建實達集團股份有限公司獨立董事。 |
林卓然 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2024-08-19 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 林卓然先生:1989年出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。2012年8月參加工作,歷任福建支部生活雜志社采編部記者,歷任福建廣電網絡集團股份有限公司專員、黨群工作部副主管、團委副書記、黨群工作部主管;2022年1月至今先后任福建省大數據集團有限公司黨委宣傳部部長助理、副部長;2022年6月至今任福建省星云大數據應用服務有限公司監事。 |
楊綠汀 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 34 | 任職日期 | 2022-03-28 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 楊綠汀,女,漢族,1990年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2013年6月畢業于福建師范大學信息管理與信息系統專業,本科學歷;2017年6月畢業于福建師范大學檔案學專業,研究生學歷。2018年3月任福建省電子信息應用技術研究院產業經濟研究部研究員;2018年8月任福建省電子信息集團綜合辦公室行政文秘;2022年1月24日至今任福建省大數據有限公司綜合辦公室主辦。 |
陳霞菲 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2022-03-28 |
---|
職務 | 職工監事 證券事務代表 |
---|
| 陳霞菲,女,1988年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2009年11月至2015年8月任奈步(中國)有限公司資金總監助理,2016年9月至2020年6月任福建納仕達電子股份有限公司證券事務代表,2020年9月至今任福建實達集團股份有限公司證券事務專員。 |
鄭龍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2024-05-09 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 鄭龍先生:1982年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2005年3月至2014年8月,歷任廈門國貿集團股份有限公司投資主管、項目高級主管、高級經理、合伙企業執行事務人兼任基金管理公司副總經理;2014年8月入職廈門金圓投資集團有限公司,至2020年1月,歷任金圓國際有限公司(香港)金融貿易部經理兼投資部負責人、總經理助理、副總經理,兼任金圓實業有限公司(臺灣)副總經理和臺灣首席代表;2020年1月至2024年3月,擔任廈門金圓產業發展有限公司(現已更名為廈門產業投資有限公司)副總經理、總經理;2021年10月至2024年3月,兼任廈門華夏電力國際電力發展有限公司董事。 |
張凱 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2023-05-05 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 張凱先生:1981年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2003年6月至2013年6月于部隊任職;2013年10月至2016年7月擔任廣州市人民政府政務服務管理辦公室下屬廣州市政務信息技術中心副主任科員;2016年8月至2019年8月擔任廣州市人民政府政務服務管理辦公室(后調整為廣州市政務服務數據管理局)下屬廣州市電子政務服務中心門戶網站編輯部部長;2020年2月至2023年4月先后擔任騰訊云計算(北京)有限責任公司售前架構師、政務行業架構師、政務行業東區技術負責人。2023年5月至今擔任福建實達集團股份有限公司副總裁。 |
戴曉燕 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2024-02-08 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 戴曉燕女士:1973年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,經濟師、管理會計師,本科學歷。1998年于福州大學會計與審計專業本科畢業。1998年9月至2008年7月任職于中國網通福建省分公司財務部;2008年7月至2010年7月任職于中國聯通福建省分公司財務部;2010年7月至2013年2月任職于新華社新媒體公司副總經理;2013年2月至2014年11月任大成基金北京理財中心經理;2014年12月至2018年12月任中國鐵塔福州市分公司財務部經理;2018年12月至2022年6月任中國鐵塔福建省分公司行拓總監;2022年7月至2024年2月任福建大數據產業投資公司財務總監。 |
李莉麗 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2024-02-08 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 李莉麗女士:1979年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級會計師,注冊會計師,注冊資產評估師,稅務師。李莉麗女士2001年7月至2019年11月在華興會計師事務所(特殊普通合伙)歷任審計員、審計師、項目經理、高級經理、合伙人;2019年12月至2022年1月在大華會計師事務所(特殊普通合伙)任授薪合伙人;2022年2月至2023年1月擔任福建省星云大數據應用服務有限公司財務副總監;2023年1月至2024年2月擔任福建省星云大數據應用服務有限公司財務總監。 |