王慶華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2014-07-16 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 王慶華先生:1964年3月9日出生,中國國籍,擁有澳大利亞境外永久居留權,畢業于煙臺大學,大專學歷,高級工程師;1985年8月至2000年2月,任職于德州市玻璃鋼制品總廠,擔任銷售科科長、廠長職務;2000年3月至今,歷任雙一實業董事長兼總經理、雙一集團董事長兼總經理;目前擔任公司董事長。 |
黃宇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2024-05-15 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 黃宇先生:1974年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷;2015年8月至2017年7月中泰證券私募基金投資平臺--魯證新天使投資有限公司,任副總經理、執行總經理。2017年7月至今任中國民生投資集團戰略規劃部副總經理兼首席投資官。 |
崔海軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2014-07-16 |
---|
職務 | 董事 技術總工 |
---|
| 崔海軍先生:1969年11月23日出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷;高級工程師職稱;1993年至1997年就職于中國水電十三局;1997年至2003年任德州市玻璃鋼制品總廠技術員、技術部長;2003年至今任公司技術總工。目前任公司董事、技術總工。 |
姚建美 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2014-07-16 |
---|
職務 | 董事 總經理 |
---|
| 姚建美女士:1978年12月4日出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷;高級工程師;1998年11月至2003年2月,任職于德州市玻璃鋼制品總廠,從事銷售工作;2003年3月至今,歷任公司銷售負責人、生產負責人;品保負責人、總經理。目前任公司董事、總經理。 |
孔令輝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2018-10-09 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 孔令輝先生:1973年4月5日出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷;經濟師及高級工程師;1996年9月至2001年7月就職于德州市玻璃鋼制品總廠,從事生產、技術開發工作;2001年8月至今歷任公司后勤負責人、營銷負責人、公司總經理,目前任公司董事、陵縣分公司經理。 |
趙福城 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 未知 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2014-07-16 |
---|
職務 | 董事 常務副總經理 |
---|
| 趙福城先生:1969年10月10日出生,中國國籍,無境外永久居留權,高級工程師職稱,1993年11月至2003年2月,任職于德州市玻璃鋼制品總廠,擔任銷售負責人、副廠長;2003年3月至今歷任公司銷售經理、副總經理。目前任公司董事、常務副總經理。 |
崔振進 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2020-11-03 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 崔振進先生:1975年4月20日出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于日本京都工藝纖維大學,工程碩士學位。1997年至1998年,就職于青島東方鐵塔集團有限公司環???1998年至2001年底,任美國太維資訊管理有限公司CALL CENTER及CRM管理銷售;2001年至2004年任北京辰井嘉林文化有限公司總經理。目前,任北京盛世聯盟會展有限公司總經理,兼任國際先進材料與制造工程學會(SAMPE)中國大陸總會秘書長。2020年11月起任公司獨立董事,已取得獨立董事資格證書。 |
李彬 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2020-11-03 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 李彬先生:中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,教授,博士學歷,山東大學管理學院教授,博士生導師,擔任山東大學會計學系系主任以及SSCI期刊《Economics & Politics》副主編等職位。研究領域包括公司并購與財務治理、供應鏈金融與綠色金融、金融科技與公司財務等。2020年11月起任公司獨立董事,已取得獨立董事資格證書。 |
周勇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2019-07-09 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 周勇先生:1964年9月30日出生,中國國籍,無境外永久居留權,二級研究員,享受國務院津貼待遇。1987年7月-1991年12月任新疆社科院經濟所研究室副主任,1991年12月至今就職于山東省科學院,科技發展戰略研究所原任副所長。2019年7月起任公司獨立董事,已取得獨立董事資格證書。 |
張俊霞 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2014-07-16 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 張俊霞女士:1976年3月1日出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷;高級會計師職稱;1995年9月至2003年2月,任職于德州市玻璃鋼制品總廠,歷任出納、財務負責人;2003年3月至今歷任公司財務負責人、審計部部長;目前任公司股東代表監事,審計部部長。 |
任玉升 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2014-07-16 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 任玉升先生:1966年8月10日出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,中級工程師職稱;1989年3月至2003年2月,任職于德州玻璃鋼制品總廠,擔任車間主任;2003年3月至今歷任公司車間主任、分公司經理、品保負責人;目前任公司股東代表監事、品保負責人。 |
張勇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2018-10-09 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 張勇先生:1979年8月12日出生,中國共產黨黨員,中國國籍,無境外永久居留權,2004年11月份至今,任職于山東雙一科技股份有限公司,歷任質檢部科員、車間質檢員、售后服務部科員、電力部部長助理、營銷部科員,現任山東雙一科技股份有限公司職工監事、營銷部銷售經理。 |
張勝強 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2020-11-26 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 張勝強先生:1972年8月3日出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷;高級工程師職稱;1996年1月至2003年2月就職于德州市玻璃鋼制品總廠生產部;2003年3月至今歷任公司生產部部長、分公司經理;目前任公司副總經理。 |
王首揚 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2022-04-18 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 王首揚先生:1989年11月8日出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2012年至2015年,任職于山東徳洲律師事務所。2015年至今,歷任山東雙一科技股份有限公司法務、證券事務代表。王首揚先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。 |
韓慶廣 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2022-08-25 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 韓慶廣先生:1979年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,EMBA。2002年-至2019年8月歷任山東金麒麟股份有限公司財務部部長、財務副總監、財務總監。2019年8月至2022年1月,歷任力諾集團股份有限公司財務總監、山東宏濟堂制藥集團股份有限公司財務副總裁、山東永昌物流集團有限公司財務總監。2022年2月至今任職于公司財務部。 |