馬鴻 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2006-11-21 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 馬鴻:男,1967年出生,研究生學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2007年5月至2017年10月任公司總經理,2006年11月至今任公司董事長,2009年5月至今任廣東興原投資有限公司執行董事?,F任社會職務有:中國流行色協會理事、廣東省服裝服飾行業協會副會長、東莞市決策咨詢顧問委員會委員、東莞市中小企業發展與上市促進會副會長、中國紡織工業企業管理協會副會長、東莞市上市公司協會副會長。 |
伍駿 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2006-11-21 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 伍駿:男,1978年出生,中專學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2006年11月至今任公司董事,2012年1月至2017年10月任公司副總經理,2017年10月至2021年4月任公司總經理,2021年4月至今任公司副總經理。2007年12月至今任東莞市潮流前線信息科技有限公司執行董事、經理,2015年8月至今任東莞市搜于特供應鏈管理有限公司執行董事,2015年9月至今先后擔任湖北浚通供應鏈管理有限公司董事、廣州集亞特供應鏈管理有限公司董事、蘇州聚通供應鏈管理有限公司董事、江西聚構商貿有限公司董事、廣東集美購品牌管理有限公司董事。 |
黎自明 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2022-01-07 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 黎自明:男,1977年出生,本科學歷,中級經濟師,中國國藉,無境外永久居留權。曾任股份制銀行營業部經理、客戶部主任。2017年8月至今任公司辦公室副主任,2021年10月至今任東莞市搜于特創意設計有限公司執行董事、經理,2021年10月至今任東莞市搜于特設計有限公司執行董事、經理,2021年11月至今任深圳市前海搜銀商業保理有限公司執行董事、總經理。 |
古力群 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2022-03-28 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 古力群,男,1970年出生,研究生學歷,中國國籍,有境外永久居留權。1992年7月參加工作,曾任廣東省計算機公司軟件工程師、美國優利系統(中國)服務有限公司廣州辦事處計算機系統工程師、香港和利鋼鐵有限公司開發維護工程師、英特爾(香港)有限公司技術支持工程師、廣州行鍵機械有限公司總經理、廣州力柏能源科技有限公司副總經理、廣州力柏電動科技有限公司副總經理。2019年7月至今,擔任廣州高新區投資集團有限公司企業管理部總經理。古力群先生現兼任廣州協鑫藍天燃氣熱電有限公司董事、施耐德(廣州)母線有限公司董事、廣州玻思韜控釋藥業有限公司董事、康方藥業有限公司董事、廣州瑞貝斯藥業有限公司董事、廣州森瑞春生物科技有限公司董事、廣州森浩房地產投資有限公司董事、廣東威爾登酒店有限公司董事、廣州迅佳投資管理有限公司董事、廣州市微生物研究所有限公司董事及廣州太平洋馬口鐵有限公司董事。 |
廖崗巖 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2009-06-12 |
---|
職務 | 董事會秘書 副總經理 董事 |
---|
| 廖崗巖:男,1968年出生,北京大學EMBA,中國國籍,無境外永久居留權。曾任中小學教師、黨政機關干部、執業律師,2009年6月至今任公司董事、副總經理、董事會秘書,2015年9月至今任廣州市拉拉米信息科技有限公司董事,2016年4月至今任廣東搜于特投資管理有限公司執行董事、總經理,2018年9月至今任廣東美易達供應鏈管理有限公司執行董事、總經理。 |
林朝強 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2019-10-08 |
---|
職務 | 董事 總經理 |
---|
| 林朝強:男,1963年出生,本科學歷,中國國籍,無境外永久居留權,曾任福建七匹狼(集團)與狼共舞服飾公司副總經理、廣東恒威集團公司總裁助理、服裝分公司副總經理、人力資源總監、廣州飄的服飾公司品牌總經理、廣州潮伍服飾公司品牌總經理,2006年11月至2021年4月歷任公司營銷總監、辦公室主任、副總經理,2019年10月至今任公司董事,2021年4月至今任公司總經理。 |
何君 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2022-01-07 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 何君:女,1976年出生,碩士學位,注冊會計師,中國國籍,無境外永久居留權。曾任廣發證券股份有限公司荊州營業部交易部經理、深圳鵬城會計師事務所審計部項目經理、北京漢鼎盛世咨詢服務有限公司執行副總裁、深圳青藍投資顧問有限公司合伙人、珠海鴻銀投資基金管理有限公司風控總經理,現任深圳前海眾微資本管理有限公司風控總經理、深圳市駿鼎達新材料股份有限公司獨立董事。 |
陸繼強 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2022-01-07 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 陸繼強:男,1970年出生,碩士學位,執業律師,中國國籍,無境外永久居留權。曾任招商局集團有限公司法律部助理總經理、深業集團有限公司董事會秘書兼法律總監、通商律師事務所合伙人,現為北京天元律師事務所合伙人,兼任深圳齊心集團股份有限公司董事、廣東科翔電子科技股份有限公司獨立董事、深圳國際仲裁院仲裁員。 |
金征 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2022-01-07 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 金征:男,1964年出生,碩士學位,中國國籍,無境外永久居留權。曾任深圳輕工工貿進出口有限公司紡織部經理、深圳市匯凱服裝進出口有限公司總經理、深圳市依尚服飾有限公司總經理。 |
柴海軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2011-03-17 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 柴海軍:男,1980年出生,大專學歷,中國國籍,無境外永久居留權。曾任東莞市常平鎮鎮興建材超市經理助理、東莞德永佳紡織制衣有限公司會計,2007年10月至2011年3月任公司財務部會計,2011年3月至今任公司總經辦行政助理、公司監事,2015年8月至今任東莞市搜于特品牌管理有限公司監事。2016年1月至今任公司監事會主席。 |
黃小艷 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2016-01-08 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 黃小艷:女,1982年出生,本科學歷,人力資源管理師,中國國籍,無境外永久居留權。曾任高瞻電子元件制品有限公司人力資源主管,2010年8月至2013年10月任公司人力資源部招聘主管,2013年10月至今任公司人力資源部經理、部門負責人。2016年1月至今任公司股東代表監事。 |
鐘達龍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2015-06-03 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 鐘達龍:男,1982年出生,本科學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2004年至2007年任職真維斯集團,2007年至今歷任搜于特集團股份有限公司營銷中心培訓部經理、市場營銷副總監,現任搜于特集團股份有限公司O2O部門總監,2015年6月至今任搜于特集團股份有限公司職工代表監事。 |
唐洪 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2019-01-15 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 唐洪:男,1973年出生,研究生學歷,中國國籍,無境外永久居住權。2007年9月至2009年6月任公司財務經理,2009年6月至2019年1月任公司財務總監,2019年1月起任公司副總經理。 |
陳士炎 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2011-01-24 |
---|
職務 | 審計負責人 |
---|
| 陳士炎,1975年生,本科學歷,注冊會計師、注冊稅務師。曾任湖北荊州公安縣支行會計主管、東莞泰德燈飾有限公司財務主管、東莞新洲印刷有限公司財務經理、東莞市鑫成會計師事務所審計經理,2009年9月至今任搜于特集團股份有限公司審計部經理。 |
徐文妮 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2019-01-15 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 徐文妮:女,1979年9月出生,本科學歷,注冊會計師,中國國籍,無境外永久居留權。曾任廣東中恒信會計師事務所審計員、東莞市百盛投資發展有限公司財務經理、廣東達元食品藥品安全技術有限公司財務經理。2011年5月至2017年9月任公司財務經理,2015年6月至今任深圳市前海搜銀商業保理有限公司執行董事、總經理,2017年9月至2019年1月任公司財務副總監,2019年1月至今任公司財務總監。 |
孫曌 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2021-04-13 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 孫曌女士,1986年生,中國國籍,無境外永久居留權,重慶工商大學經濟學學士學位,暨南大學EMBA在讀,具有董事會秘書資格證書、中級會計師資格、證券從業資格、期貨從業資格。曾任廣東鴻海期貨有限公司期貨分析師、廣州維力醫療器械股份有限公司董事會辦公室主管。2017 年4 月加入搜于特集團股份有限公司,擔任證券部投資者關系副總監。 |