胡春暉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2020-12-03 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 胡春暉先生:1977年出生,中國國籍,無永久境外居留權,研究生學歷。2012年12月至2014年6月任宜春市鋰電局產業服務中心副主任(負責人);2014年6月至2018年4月擔任宜春市工業和信息化委員會鋰電產業服務中心主任;2018年4月至2020年5月任宜春市工業和信息化委員會鋰礦資源管理科科長;2020年5月至2020年11月任宜春市工信局鋰電新能源與新興產業推進科科長;2020年12月起任公司董事長。 |
朱軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2022-06-13 |
---|
職務 | 名譽董事長 |
---|
| 朱軍先生:1964年出生,中國國籍,無永久境外居留權,大學本科學歷,高級工程師職稱,2009年至今,先后擔任過江西省宜春市袁州區人大常委、宜春市工商聯副會長、宜春市政協常委,現任江西省人大代表、宜春市人大委員、江西省工商聯(總商會)副主席。2009年至2020年任公司董事長兼總經理、江西江特電氣集團有限公司董事,2011年12月起兼任江西江特實業有限公司董事。曾任江西特種電機股份有限公司董事。 |
盧順民 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2006-09-10 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 盧順民先生:1967年出生,中國國籍,無永久境外居留權,大學本科學歷,高級工程師職稱。2009年至今任本公司董事,江西江特電氣集團有限公司董事長兼總經理,2011年12月起兼任江西江特實業有限公司董事長。 |
朱文希 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 26 | 任職日期 | 2022-06-13 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 朱文希女士:1998年出生,中國國籍,無永久境外居留權,澳大利亞悉尼麥考瑞商學院經濟學本科學歷,澳大利亞悉尼科技大學金融學研究生學歷,曾在澳洲Tawana公司、悉尼168投資公司和江西特種電機股份有限公司實習,目前在UBSS大學經濟MBA在讀。 |
李文君 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2020-12-03 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 李文君先生:1985年出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷,現任宜春市袁州區金融控股有限公司董事、副總經理。2014年3月至2016年5月任宜春市袁州區國有資產運營有限公司融資部副部長(主持融資部工作);2016年5月至2018年12月任宜春市袁州區國有資產運營有限公司融資部部長;2018年12月至今任宜春市袁州區金融控股有限公司董事、副總經理;2020年3月至今任宜春市袁州區金融控股有限公司支部委員會支部書記。 |
朱玉華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2022-06-13 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 朱玉華先生:1962年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。1988年3月至今,就職于有色金屬技術經濟研究院,曾擔任標準中心副主任、主任、院長助理、副院長?,F任全國有色金屬標準化技術委員會主任委員、國家新材料產業發展專家咨詢委員會委員、中國標準化專家委員會委員。 |
王蕓 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2020-12-03 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王蕓女士:1966年出生,中國國籍,無永久境外居留權,經濟學博士,注冊會計師(非執業)?,F為華東交通大學會計學教授、碩士生導師,江西銀行股份有限公司、中國瑞林工程技術股份有限公司、江西3L醫用制品集團股份有限公司獨立董事。2009年至2016年曾任本公司獨立董事。 |
陳偉華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 70 | 任職日期 | 2019-08-08 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 陳偉華先生:1954年10月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生,教授級高級工程師,享受國務院政府特殊津貼。2014年10月至2017年4月任上海電機系統節能工程技術研究中心有限公司董事長。同時兼任國家中小型電機及系統工程技術研究中心常務副主任、上海電機系統節能工程技術研究中心主任、上海中小型電機及系統技術創新服務平臺主任、全國電機能效提升產業聯盟副理事長兼專家委員會主任、上海市節能服務產業協會副會長、上海市能效檢測戰略聯盟副理事長?,F任上海電器科學研究(集團)有限公司總裁特別顧問,臥龍電驅、迪貝電氣、中電電機獨立董事。 |
張平森 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2019-08-08 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 張平森先生:1964年出生,大學??茖W歷,中級教師職稱。2010年在公司審計部門工作,現任公司審計中心主任。2019年8月8日起任本公司監事。 |
章濤 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2022-06-13 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 章濤先生:1974年出生,大學本科學歷,高級技師、中級工程師職稱。1992年參加工作,先后在公司模具車間、機修車間、技術部、下屬子公司江西江特電動車公司、宜春客車廠有限公司工作。2013年2月擔任江西江特電動車公司副總經理;2014年10月兼任宜春客車廠有限公司副總經理;2021年9月擔任江西特種電機股份有限公司工會副主席。 |
劉秋香 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2018-10-25 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 劉秋香女士:1985年8月出生,中共黨員,中國國籍,本科學歷,2010年至2020年任公司人事黨務工會主管;2021年1月至今任公司辦副主任兼企管處經理;2018年至今兼任公司紀律檢查委員會委員;2018年10月25日起任公司職工監事。 |
梁云 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2019-08-08 |
---|
職務 | 總經理 |
---|
| 梁云先生:1975年出生,中國國籍,大學本科學歷。2010年起任公司專用事業部總經理,2012年兼任天津華興電機公司董事長,2016年5月起任公司副總裁,2019年8月起任公司總裁。 |
周詠志 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2022-06-13 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 周詠志先生:1977年出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷。2014年至2019年,任江西江特鋰電材料有限公司銷售總監、執行副總、總經理等職務;20195年8月至今,擔任江西特種電機股份有限公司總裁助理職務。 |
朱曉佼 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2022-06-13 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 朱曉佼女士:1987年出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷。擁有中級采購職業能力等級資格。歷任上海徠木電子股份有限公司營銷總監。2019年5月加入本公司,擔任總裁助理和采購總監職務。 |
蔣孝安 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2022-06-13 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 蔣孝安先生:1982年出生,中國國籍,無永久境外居留權,畢業于安徽財經大學,本科學歷。擁有證券從業資格、上市公司獨立董事任職資格和董事會秘書任職資格、高級理財規劃師。歷任安徽中鼎密封件股份有限公司董事會秘書,深圳中浩(集團)股份有限公司董事、副總裁和董事會秘書,安徽德豪潤達電氣股份有限公司執行副總裁和董事會秘書?,F任中富通集團股份有限公司獨立董事,2021年8月加入江西特種電機股份有限公司,擔任董事長助理和投資總監職務。 |
楊晶 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2019-08-08 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 楊晶先生:1978年出生,中國國籍,會計學本科學歷。2006年至2009年在公司財務部工作,先后任會計、主辦會計;2010年1月至2019年6月任監審部經理。2009年12月至2018年10月任本公司監事,2019年8月起擔任公司財務總監。 |
曲宏博 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 31 | 任職日期 | 2022-06-13 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 曲宏博先生,中國國籍,1993年出生,無永久境外居留權,法學本科學歷。曾任深圳市銀寶山新科技股份有限公司證券專員,廣東通宇通訊股份有限公司證券事務代表,安徽德豪潤達電氣股份有限公司證券事務經理?,F任公司證券事務代表。曲宏博先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書,符合證券事務代表的任職資格。 |
李國玲 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 31 | 任職日期 | 2022-06-13 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 李國玲女士,中國國籍,1993年出生,無永久境外居留權,會計學本科學歷。2017年至2020年在公司財務部工作,先后任下屬子公司會計、主辦會計,2020年12月至2022年6月任本公司證券事務專員,現任公司證券事務代表。李國玲女士已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書,符合證券事務代表的任職資格。 |