韓景華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2015-12-26 |
---|
職務 | 董事長 董事 |
---|
| 韓景華,男,1973年出生,中國國籍,無境外永久居留權。研究生學歷,中共黨員。韓景華先生2005年6月至2015年12月歷任嘉友國際物流(北京)有限公司執行董事、董事長。2015年6月至今任嘉信益(天津)資產管理合伙企業(有限合伙)、嘉信益德(天津)資產管理合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人;2018年6月至今任嘉中清潔能源(江蘇)有限公司董事長、法定代表人;2015年12月至今任嘉友國際物流股份有限公司董事長、法定代表人。 |
孟聯 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2015-12-26 |
---|
職務 | 董事 總經理 |
---|
| 孟聯,女,1971年出生,中國國籍,無境外永久居留權。大學本科學歷。孟聯女士2005年6月至2015年12月歷任嘉友國際物流(北京)有限公司董事、監事、總經理;2015年12月至2016年10月任嘉友國際物流股份有限公司董事會秘書。2018年6月至今任嘉和國際融資租賃(天津)有限公司董事長、法定代表人;2018年8月至今任JASN INTERNATIONAL PTE.LTD.董事;2015年12月至今任嘉友國際物流股份有限公司董事、總經理。 |
唐世倫 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2015-12-26 |
---|
職務 | 副總經理 董事 |
---|
| 唐世倫,女,1972年出生,中國國籍,無境外永久居留權。大學本科學歷。唐世倫女士曾任職于北京二七通信工廠、中信電通有限公司;2000年至2007年任清華泰豪科技股份有限公司事業部總監;2010年6月至2016年10月任嘉實興泰國際貿易(北京)有限公司經理。2014年8月至今任內蒙古萬利貿易有限責任公司執行董事、總經理、法定代表人;2007年8月至今任嘉友國際物流股份有限公司副總經理。 |
雷桂琴 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2022-09-15 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 雷桂琴女士,1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級黃金投資分析師。曾任紫金礦業集團股份有限公司市場部常務副總經理、紫金礦業物流有限公司總經理?,F任紫金國際貿易有限公司董事、總經理。 |
王永 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2022-09-15 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王永先生,1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷,高級會計師。曾任中國青年政治學院教師,大唐電信集團財務有限公司金融市場部總經理,中芯國際集成電路制造有限公司資金運營中心總監、財務總監?,F任中芯國際集成電路制造有限公司財務副總裁,芯鑫融資租賃有限責任公司董事,江蘇長電科技股份有限公司監事,蘇州艾隆科技股份有限公司獨立董事。 |
李良鎖 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2022-09-15 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 李良鎖先生,1978年出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。曾任國浩律師(上海)事務所合伙人律師、證券業務內核委員?,F任北京市環球律師事務所上海分所合伙人律師、證券業務內核委員。 |
張兮 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2022-09-15 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 張兮先生,1967年出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷、中共黨員。曾任北京市朝陽區紀律檢查委員會調研員?,F任中國亞洲經濟發展協會副秘書長。 |
王本利 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 高中 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2015-12-26 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 王本利,男,1972年出生,中國國籍,無境外永久居留權。高中學歷。王本利先生自2001年1月至2014年8月任內蒙古萬利貿易有限責任公司總經理;2005年至今任內蒙古嘉友國際物流有限公司執行董事、總經理、法定代表人;2015年12月至今任嘉友國際物流股份有限公司監事。 |
侯潤平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 高中 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2015-12-26 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 侯潤平,男,1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權。高中學歷。侯潤平先生2001年至2003年任內蒙古萬利貿易有限責任公司副總經理;2005年至今歷任烏拉特中旗甘其毛都嘉友國際物流有限公司執行董事、監事、總經理、法定代表人;2015年12月至今任嘉友國際物流股份有限公司監事會主席。 |
劉建軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2015-12-26 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 劉建軍,男,1980年出生,中國國籍,無境外永久居留權。大學??茖W歷。劉建軍先生自2003至2012年任寶景餐飲娛樂有限公司管理部總經理。2013年至今歷任烏拉特中旗甘其毛都華方國際物流有限公司副總經理、總經理;2017年9月至今任達茂旗嘉友國際供應鏈貿易有限責任公司執行董事、總經理、法定代表人;2018年9月至今任烏拉特中旗甘其毛道金航國際物流有限公司總經理;2015年12月至今任嘉友國際物流股份有限公司職工監事。 |
周立軍 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2024-08-19 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 周立軍女士:1969年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級會計師,美國注冊管理會計師(CMA)。曾任北京華高世紀科技股份有限公司財務總監,嘉友國際物流股份有限公司財務總監?,F任嘉友國際物流股份有限公司副總裁兼總裁助理。 |
李滔 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2022-09-15 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 李滔先生,1971年出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。曾任高偉達軟件股份有限公司人力資源總監;北京萬達文化產業集團有限責任公司人力資源副總經理;東方園林產業集團有限公司人力資源總經理?,F任嘉友國際物流股份有限公司副總經理、人力中心總經理。 |
劉翔宇 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2022-09-15 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 劉翔宇女士,1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。曾任中鋁國際貿易有限公司進出口部業務經理、業務部高級業務經理,中國鋁業香港有限公司貿易部總經理,中鋁國貿香港有限公司執行董事、總經理?,F任貴州沿河泓睿礦業有限公司監事,嘉友國際物流股份有限公司副總經理、國貿集群總經理。 |
張博斐 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2021-01-22 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 張博斐,男,1981年10月出生,中國國籍,本科學歷?,F任嘉榮悅達國際物流(上海)有限公司法定代表人、執行董事、總經理。曾任上海浦東國際貨運有限公司市場部經理,海翔國際貨物運輸代理(上海)有限公司市場部總經理,上海楓悅國際物流有限公司執行董事、總經理。 |
王育紅 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2022-09-15 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 王育紅女士:1971年出生,加拿大國籍,研究生學歷。曾任加拿大愛立信公司研發工程師,嘉友國際物流股份有限公司研發中心總監?,F任嘉友國際物流股份有限公司副總經理、研發中心總經理。 |
白玉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 高中 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2015-12-26 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 白玉,男,1969年出生,中國國籍,無境外永久居留權。高中學歷。白玉先生2008年8月至2018年9月任烏拉特中旗甘其毛都華方國際物流有限公司、烏拉特中旗甘其毛道金航國際物流有限公司執行董事、總經理。2016年1月至今任巴彥淖爾市臨津物流有限公司董事長;2018年9月至今任烏拉特中旗甘其毛都華方國際物流有限公司、烏拉特中旗甘其毛道金航國際物流有限公司執行董事、法定代表人;2015年12月至今任嘉友國際物流股份有限公司董事、副總經理。 |
武子彬 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2015-12-26 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 武子彬,女,1969年出生,中國國籍,無境外永久居留權。大學??茖W歷。武子彬女士曾任職于北京市地毯進出口公司、永順貨運有限公司。2016年1月至今任巴彥淖爾市臨津物流有限公司總經理、法定代表人;2017年9月至今任嘉泓國際物流(天津)有限公司執行董事、經理、法定代表人;2005年至今任嘉友國際物流股份有限公司副總經理。 |
鄒菂 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2015-12-26 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 鄒菂,男,1970年出生,中國國籍,無境外永久居留權。大學本科學歷。鄒菂先生曾任職于馬士基航運南京辦事處、鐵行清華南京辦事處、川崎汽船中國公司。2000年至2002年任聯邦快遞江蘇公司操作部經理;2002年至2007年任日揮株式會社項目部物流經理。2007年7月至今任嘉友國際物流股份有限公司副總經理。 |
聶慧峰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2016-10-08 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 聶慧峰,男,1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權。大學本科學歷,會計師,國際注冊內審師(CIA)。聶慧峰先生曾任職于內蒙古包頭海德集團財務部、內蒙古包頭天勤稅務師事務所。2005年至2016年10月任嘉友國際物流股份有限公司財務副總監。2016年10月至今任嘉友國際物流股份有限公司董事會秘書。 |
吳彩靜 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2024-08-19 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 吳彩靜女士:1979年出生,中國國籍,研究生學歷,中歐國際工商學院Global EMBA,上海交通大學高級金融學院MBA,美國注冊會計師,中國注冊稅務師,國際注冊內審師,ACCA會員。曾任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)高級審計師,瑞典利樂公司區域財務總監,貝里國際集團大中華區財務總監,百世物流科技(中國)有限公司高級財務總監?,F任嘉友國際物流股份有限公司財務總監。 |
吳丹 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2021-08-27 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 吳丹女士,1985年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,曾任黑龍江國中水務股份有限公司證券主管,現任嘉友國際物流股份有限公司證券事務代表。 |