魏建軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 未知 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2008-05-10 |
---|
職務 | 董事長 |
---|
| 魏建軍先生,50歲,本公司的董事長,負責制定本公司的管理理念、決定本公司的業務策略及新產品開發的引導工作。魏先生于1999年畢業于中共河北省委黨校企業管理專業,曾于1981年就職于北京通縣微電機廠、1983年就職于保定地毯廠、1984年就職于保定太行水泵廠。1990年加入保定長城汽車工業公司(本公司前身)并擔任總經理,并于1991年承包長城汽車工業公司,自2001年6月至今,任本公司董事長。魏先生2009年被評為河北省第九、第十屆人大代表及中共十八大黨代表。目前魏先生擔任保定市工商聯合會副會長及河北省人大代表職務。魏先生同時為本公司主要股東創新長城之董事。 |
楊志娟 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2008-05-10 |
---|
職務 | 執行董事 |
---|
| 楊志娟女士,47歲,本公司執行董事。于1987年畢業于河北大學法律專業。于1989年取得中國律師資格。楊女士于1989年至1994年期間曾在河北平川律師事務所(原保定市第三律師事務所)擔任過兼職律師,并于1991年起任保定太行集團公司辦公室主任、總經理助理之職。楊女士于1999年加入本公司,曾擔任保定長城華北汽車有限責任公司的綜合辦主任、本公司投資管理部部長,參與了保定長城華北汽車有限責任公司、保定長城內燃機制造有限公司、天津分公司、徐水分公司等多家公司的籌建和項目實施工作。楊女士現任本公司工程院院長助理。 |
王鳳英 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2008-05-06 |
---|
職務 | 總經理 副董事長 |
---|
| 王鳳英女士,本公司執行董事、總經理,1999年畢業于天津財經學院,并獲經濟學碩士學位。王女士1991年加入本公司,負責本公司的市場營銷管理工作,2002年11月至今任本公司總經理,現兼任保定長城汽車銷售有限公司總經理,2001年6月至今任本公司執行董事。王女士為第十一屆、第十二屆全國人大代表。 |
何平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 39 | 任職日期 | 2008-05-10 |
---|
職務 | 非執行董事 |
---|
| 何平先生,37歲,本公司非執行董事。于1997年畢業于復旦大學國際經濟法專業,并取得法學學士學位。何先生于1996年在君合律師事務所上海分所實習。自1997年6月起,何先生于南方證券有限責任公司投資銀行總部工作。自2002年3月至2005年12月,何平先生先后任國都證券有限責任公司投資銀行總部副總經理及總經理。自2010年12月起,何先生于北京弘毅遠方投資顧問有限公司擔任投資部總監工作,于2012年10月起,何先生改任為風控合規部總經理。何先生自2002年起擔任本公司非執行董事。 |
盧闖 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2014-05-09 |
---|
職務 | 獨立非執行董事 |
---|
| 盧闖先生,1980年出生,財務學博士,具有會計學專業教授資格,2007年7月至今任教于中央財經大學會計學院。兼任長城汽車股份有限公司、中農發種業集團股份有限公司獨立董事。 |
馬力輝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2014-05-09 |
---|
職務 | 獨立非執行董事 |
---|
| 馬力輝先生,46歲,機械工程教授。馬先生于1989年畢業于河北工學院機械制造工藝與設備專業,1992年于河北工學院取得工學碩士學位后留校任教。2007年6月于河北工業大學機械設計及理論學科取得博士學位?,F任河北大學質量技術監督學院教授,中國創新方法研究會技術創新方法專業委員會理事,主要研究方向為機電產品的創新設計。董事會建議委任馬先生為獨立非執行董事。 |
黃志雄 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 學士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2010-11-26 |
---|
職務 | 獨立非執行董事 |
---|
| 黃志雄先生,50歲,本公司獨立非執行董事,香港會計師公會資深會員以及英國特許公認會計師公會資深會員。黃先生持有英國坎特伯里University of Kent頒授會計學學士學位及北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。黃先生于核數、會計及財務顧問服務的經驗超過26年。于2009年11月,黃先生加入紅日國際控股有限公司擔任首席財務官一職。黃先生于2010年11月26日獲委任為本公司獨立非執行董事,于2012年7月31日獲委任為華豐集團控股有限公司(于2013年9月24日,該公司更名為坪山茶葉集團有限公司)獨立非執行董事,于2013年10月16日獲委任為中國先鋒醫藥控股有限公司獨立非執行董事。 |
陳彪 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | ???/td> |
---|
年齡 | 32 | 任職日期 | 2015-12-24 |
---|
職務 | 監事會主席 |
---|
| 陳彪先生,助理工程師。2007年畢業于承德石油高等??茖W校汽車工程專業,陳先生于2007年加入本公司,曾任職長城汽車股份有限公司品質管理本部本部長助理、經營監察本部副本部長。2014年10月至今任本公司監察審計本部本部長。2015年8月至今任本公司全資子公司保定長城報廢汽車回收拆解有限公司監事,2015年10月至今任本公司全資子公司天津博信汽車零部件有限公司監事。 |
羅金莉 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2008-01-01 |
---|
職務 | 外部監事 |
---|
| 羅金莉女士,54歲,本公司監事。于1982年7月畢業于河北師范大學物理專業。1982年9月于保定二十四中學任物理教師,于1983年3月任職于保定運輸總公司勞動教育處,從事人力資源管理。于1993年12月任職于河北大學人事處從事人力資源管理工作至今。于1989年3月被評為經濟師,及后于1999年7月被評為高級政工師,2009年12月被評為高級經濟師,2012年12月被評為正高級經濟師。羅女士自2003年9月至今擔任本公司監事。 |
宗義湘 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2014-05-09 |
---|
職務 | 獨立監事 |
---|
| 宗義湘女士,43歲,教授,博士生導師,中國注冊資產評估師。于2006年畢業于中國農業科學院并獲得博士學位,現任河北農業大學經濟貿易學院統計系主任,河北省統計學會理事;河北省法學會農業與農村法制研究會常務理事。主要研究領域為產業經濟理論與政策、統計學等。本公司監事會建議委任宗女士為獨立監事。 |
張文輝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 未知 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2012-01-13 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 張文輝先生,38歲,本公司副總經理。自2000年加入本公司,從事文秘及采購工作,曾任長城華北公司總經理秘書、供應部副部長;于2001年進入本公司事業一部任供應部部長;于2003年調任至本公司配套管理本部從事配套工作,任副經理職務;于2005年調任至長城內燃機公司,負責公司的日常管理工作,曾任常務副總經理、總經理職務;于2010年被任命為本公司經營管理本部本部長,主抓戰略管理、精益推進、原價管理、管理創新等工作。張先生于2012年1月13日獲委任為本公司副總經理。于2012年9月調至戰略管理本部,擔任本公司副總經理兼戰略管理本部本部長,主抓戰略管理、項目管理、績效管理、投資管理等工作。 |
趙國慶 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 未知 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2010-06-07 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 趙國慶先生,36歲,本公司副總經理。自2000年加入長城汽車,從事人力資源管理工作,對行政管理有了深刻的認識,于2002年被任命為鄭州長城公司綜合管理部部長,2003年進入公司制造事業部,曾任制造事業部人力資源部部長、綜合管理部部長,積累了豐富的管理經驗;于2005年任本公司精益促進本部之本部長,負責組織開展精益生產集團推廣工作;并于2006年6月被任命為技術研究院副院長兼配套管理本部本部長,主抓配套管理工作。 |
鄭春來 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2008-05-10 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 鄭春來先生,44歲,本公司副總經理。于1986年加盟本公司至今。1991年,鄭先生受命組建保定市太行汽車零部件廠,任廠長一職;1994年組建保定市信誠汽車發展有限公司,任總經理至2008年,現為保定市諾博橡膠制品有限公司總經理。鄭先生有20余年的企業管理經驗與汽車零部件的制造、銷售經驗。自2007年3月至今,任本公司副總經理。 |
郝建軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 未知 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2008-05-10 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 郝建軍先生,41歲,本公司副總經理。自1993年加入太行集團,從事沖壓及模具制造工作,積累了豐富的模具制造經驗。于1997年進入保定長城汽車橋業有限公司,任模具車間主任,完成了部分車型前后橋模具的設計開發工作;2004年開始進行本公司模具中心的籌建工作,并于2005年3月被任命為模具中心總經理。2006年11月,郝先生獲委任為本公司副總經理,現全面負責長城汽車工程院、自動化事業部及徐水縣科林供熱有限公司等單位的相關工作。 |
李鳳珍 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2008-05-10 |
---|
職務 | 財務總監 副總經理 |
---|
| 李鳳珍女士,51歲,本公司副總經理。1993年畢業于河北財經學院會計專業,擁有中國注冊會計師、中國注冊評估師、中國注冊稅務師資格,并于1997年參加注冊**券相關業務資格考試,取得合格證書。李女士曾在企業單位從事財務會計15年,并在會計師事務所從事審核工作7年。李女士曾先后擔任過會計主管、財務經理及主管部門財務科長,于1994至2000年期間,曾擔任保定會計師事務所部門經理、副所長;于2000至2001年期間,任職為北京信永會計師事務所項目經理。李女士自2001年起加入本公司,并于2005年5月獲委任為本公司的財務總監,自2010年6月至今任本公司副總經理。于2012年,「第六屆中國CFO年會暨2012中國CFO年度人物評選」中,李女士榮獲「2012中國CFO年度人物之創新CFO獎」。 |
胡樹杰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2008-05-10 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 胡樹杰先生,42歲,本公司副總經理。1994年畢業于河北大學歷史學專業,并于1994年擔任保定市遠達集團配件主管之職;于1996年加入本公司,1996年至2002年期間,先后擔任保定市長城汽車營銷網絡有限公司外事部部長、信息部經理、市場策劃部經理、副總經理等職務;2002年6月擔任保定市長城汽車售后服務有限公司總經理;胡先生于2003年4月,被委任為本公司制造事業一部總經理,于2005年5月,胡先生被委任為制造事業二部總經理,自2005年12月至今任本公司副總經理。 |
徐輝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2010-06-07 |
---|
職務 | 董秘 |
---|
| 徐輝先生,35歲,本公司董事會秘書。于2001年7月加入本公司。自本公司于2003年在香港聯合交易所和2011年在上海證券交易所成功上市以來,徐先生為負責組織召開本公司股東大會及董事會會議的要員,統籌A股和H股相關工作。于2008年7月至今,任職為本公司證券法務本部部長(投資發展部于2010年更名為證券法務本部)。于2010年6月7日,徐先生獲委任為公司董事會秘書。 |
陳永俊 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大學 |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2013-12-31 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 陳永俊,現任長城汽車股份有限公司證券事務代表。 |