周引春 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2017-08-29 |
---|
職務 | 董事 董事長 總經理 |
---|
| 周引春先生:1963年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,高級經濟師,上海交通大學MBA、清華大學EMBA、浙江大學EMBA。1988年進入雙飛股份前身嘉善金屬塑料自潤滑軸承聯營廠,歷任會計、生產副廠長、經營廠長,自2001年起任雙飛有限及雙飛股份總經理,自2003年起任雙飛有限及雙飛股份董事長?,F任本公司董事長、總經理、雙飛材料董事長、卓博貿易執行董事、順飛投資董事長、騰飛投資董事長、雙飛程凱董事長、搏樂液壓董事長、四川雙飛虹董事長。 |
浦志林 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2017-08-29 |
---|
職務 | 董事 副董事長 |
---|
| 浦志林先生:1962年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1992年進入雙飛股份前身嘉善縣無油潤滑軸承廠,歷任供應科科員、車間調度廠長助理兼生產科科長、生產副廠長,自2001年起歷任雙飛有限及雙飛股份副總經理、副董事長?,F任本公司副董事長、副總經理、雙飛材料董事。 |
浦四金 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 60 | 任職日期 | 2017-09-08 |
---|
職務 | 董事會秘書 副總經理 董事 |
---|
| 浦四金先生:1964年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于北京大學,本科學歷,高級經濟師。1996年進入雙飛股份的前身嘉善縣無油潤滑軸承廠,歷任企管辦主任、管理部部長、黨支部副書記兼副總經理、黨總支副書記兼副總經理、黨委副書記兼副總經理。自2002年起任浙江雙飛無油軸承有限公司副總經理?,F任本公司副總經理兼董事會秘書。2012年4月取得深圳證券交易所頒發的上市公司董事會秘書資格證書。 |
單亞元 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2017-08-29 |
---|
職務 | 董事 財務總監 |
---|
| 單亞元先生:1971年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1989年進入雙飛股份前身嘉善縣無油潤滑軸承廠,歷任會計、財務科長、財務部長,自2008年起任雙飛有限及雙飛股份財務總監?,F任本公司財務總監、董事、雙飛材料董事、雙飛程凱董事。 |
沈持正 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2017-08-29 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 沈持正先生:1968年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1992年進入雙飛股份前身嘉善縣無油潤滑軸承廠,歷任供應科副科長、采購部部長,2002年至2007年間歷任雙飛材料前身嘉善縣雙飛無油潤滑材料廠副總經理、董事長,自2008年起任雙飛材料總經理?,F任嘉善雙飛潤滑材料有限公司總經理、董事,并擔任本公司董事、雙飛程凱董事、四川雙飛虹董事。 |
顧美娟 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 中專 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2017-08-29 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 顧美娟女士:1965年出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷。自1993年起任職于雙飛股份前身嘉善縣無油潤滑軸承廠?,F任本公司董事、雙飛材料董事。 |
顧驊珊 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2023-09-06 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 顧驊珊女士:1970年出生,中國國籍,無境外永久居留權,經濟學碩士,碩士生導師。浙江省高校中青年學科帶頭人,浙江省新世紀151人才工程培養人員。兼任長三角一體化發展研究中心副主任,嘉興市社會科學院經濟研究所所長和嘉興市經濟學會副會長。1995年至2000年期間,在浙江經濟高等??茖W校社科部從事教學工作;2000年至今,在嘉興學院社科部、文法學院、商學院、經濟學院從事教學和科研工作?,F任嘉興學院經濟學院教授,嘉興學院中國共同富裕研究院常務副院長。已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。 |
唐松華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2023-10-16 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 唐松華先生:1966年出生,中國國籍,無境外永久居留權,二級律師、法學專業本科學歷。1988年8月至1996年12月,任浙江靖遠律師事務所專職律師;2010年至今,歷任嘉興市律師協會副會長,嘉興學院文法學院兼職教師;2003年至今,歷任嘉興市第五、六、七屆政協委員;2014年4月至2020年6月,任桐昆集團股份有限公司獨立董事;1996年12月至今,任浙江國傲律師事務所高級合伙人、副主任;2022年7月至今,任浙江豪聲電子科技股份有限公司獨立董事;2023年9月起,任和達科技獨立董事。已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。 |
汪萍 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 75 | 任職日期 | 2023-09-06 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 汪萍女士:1949年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,資深注冊會計師、高級會計師。歷任嘉善拖拉機廠財務科長,嘉興誠洲會計師事務所副所長,合伙人,2018年已從誠洲會計師事務所退伙,現任北京中澄宇會計師事務所有限責任公司浙江分所注冊會計師,2019年11月至今任誠達藥業股份有限公司獨立董事,2022年6月至今任浙江凱鴻物流股份有限公司獨立董事。已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。 |
顧新強 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2023-09-06 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 顧新強先生:1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。自2001年進入雙飛股份,歷任開發部研發員、外貿部業務員、品管部副部長、制造部部長、內貿部部長?,F任本公司內貿部部長,同時擔任本公司職工監事、順飛投資董事。 |
袁翔飛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2017-08-29 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 袁翔飛先生:1975年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。自2001年起擔任雙飛有限及雙飛股份開發部部長。2008年至今任全國滑動軸承標準化技術委員會自潤滑軸承分技術委員會副秘書長?,F任本公司開發部部長,同時擔任本公司監事、順飛投資董事。 |
孫希鳳 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 41 | 任職日期 | 2023-09-06 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 孫希鳳女士:1983年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。自2008年進入雙飛股份,歷任外貿部業務經理、外貿部部長?,F任本公司外貿部部長。 |
杭文忠 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 大專 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2023-04-25 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 杭文忠先生:1978年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,學歷大專;1997年1月-2001年3月擔任雙金屬車間檢驗科檢驗員,2001年3月-2005年7月擔任雙金屬車間剪板卷園組組長,2005年7月-2006年2月擔任雙金屬車間流水線組組長,2006年2月-2008年1月擔任摩擦焊接車間副主任,2008年1月至今擔任摩擦焊接車間主任。 |
胡志剛 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2017-09-08 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 胡志剛先生:1977年出生,男,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2001年加入雙飛有限,2001年7月至2002年2月在開發部工作,2002年3月進入外貿部,2015年1月任外貿部副部長,2015年7月當選總經理助理?,F任本公司副總經理。 |
周睆嫣 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 35 | 任職日期 | 2020-12-29 |
---|
職務 | 內部審計負責人 |
---|
| 周睆嫣,女,1989年出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,2018年7月起任公司董事長助理。 |
袁薇艷 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 30 | 任職日期 | 2023-01-03 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 袁薇艷:1994年出生,女,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2019年10月至今,任浙江雙飛無油軸承股份有限公司證券事務代表助理。袁薇艷女士已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。 |