李勝峰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 65 | 任職日期 | 2019-03-05 |
---|
職務 | 董事 總經理 董事長 |
---|
| 李勝峰先生,現任百奧泰生物制藥股份有限公司董事、總經理,1959年1月出生,美國國籍,博士學歷,微生物學專業。1991年7月至1995年6月任耶魯大學生物物理與生物化學系博士后;1995年6月至2000年7月任美國CORTherapeutics,Inc.項目主管、高級研究員;2000年7月至2002年12月任美國Abmaxis,Inc.共同創辦人、科研總監;2002年12月至2008年5月任HuMabSolutions創辦人、總經理;2011年2月至今任TherabioInternational董事;2018年至今任返灣湖執行事務合伙人;2003年8月至2019年3月,任百奧泰有限創辦人、科研總監、董事;2003年8月至2016年11月以及2018年12月至2019年3月,任百奧泰有限總經理;2019年3月至今,擔任公司董事、總經理。2019年7月至今,擔任BTSBiopharmaInc.董事、首席執行官。 |
俞金泉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 66 | 任職日期 | 2019-03-05 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 俞金泉先生,現任百奧泰生物制藥股份有限公司董事、副總經理,1958年6月出生,美國國籍,博士學歷,分子生物學專業。1989年10月至1994年9月任美國國家癌癥研究所、美國國立衛生研究院(NationalCancerInstitute,NIH)博士后研究員;1994年10月至2001年12月任美國CORTherapeutics,Inc.科學家;2002年1月至2003年12月任美國千年制藥公司(MillenniumPharmaceutical)高級科學家;2004年7月至2009年10月任美國NexGenixPharmaceuticals,Inc.副總監;2009年11月至2012年12月任中美冠科生物技術(太倉)有限公司執行總監;2017年1月至今任廣州恒奧昌投資有限公司董事兼總經理;2013年1月至2019年3月任百奧泰有限高級副總裁;2019年3月至今,擔任公司董事、副總經理。 |
黃賢明 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2019-05-05 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| HUANG XIANMING(黃賢明) 博士,現任公司董事,1965年11月出生,美國國籍,博士學歷,分子生物學專業。1994年至1997年于美國德克薩斯大學西南醫學中心(Southwestern medicalcenterat Dallas)從事博士后研究工作,1997年8月至1998年7月任美國德克薩斯大學西南醫學中心助理講師;1998年8月至1999年7月任緬因州醫學中心(Maine medical center)講師;1999年8月至2016年7月歷任美國德克薩斯大學西南醫學中心講師、助理教授;2016年8月至2018年2月任Peregrine pharmaceuticals,Inc.總監;2018年3月至2019年3月任百奧泰有限抗體研發VP;2019年3月至2019年5月擔任公司抗體研發VP;2019年5月至今,擔任公司董事、抗體研發VP。 |
魚丹 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2019-03-05 |
---|
職務 | 董事會秘書 董事 |
---|
| 魚丹女士:1981年11月6日出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,人力資源專業。2004年9月至2006年1月任廣東華之杰律師事務所業務主管;2010年8月至2011年3月任廣州中科環保能源投資有限公司總經理助理;2011年5月至2015年3月任七喜控股證券事務代表、董事長助理、監事會主席;2015年7月至2017年4月任百暨基因監事;2015年3月至2019年3月任百奧泰有限董事會秘書;2016年12月至2019年3月任百奧泰有限董事;2019年3月至2019年4月任公司財務總監;2019年3月至今,擔任公司董事、董事會秘書。 |
邱俊 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2019-03-05 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 邱俊先生:1987年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷,藥學專業。2014年9月至今,歷任吉富創業投資股份有限公司投資經理、投資總監、創投部總經理;2016年11月至2019年3月任百奧泰有限董事;2018年8月至今任上海匯融細胞科技有限公司董事;2019年3月至今,擔任公司董事。 |
劉翠華 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2020-04-28 |
---|
職務 | 副總經理 董事 |
---|
| LIU CUIHUA(劉翠華)女士:1965年11月出生,美國國籍,博士學歷,生物物理化學專業。1999年至2001年在美國麻州大學Amherst分校從事博士后研究工作;2001年至2004年在美國輝瑞公司擔任科學家;2005年3月至2011年2月任Momenta Pharma首席科學家、項目負責人;2011年3月至2013年7月任Acebright公司生物大分子副總裁;2013年7月至2014年4月任上海華奧泰生物藥業有限公司總經理;2014年4月至2015年3月任蘇州康寧杰瑞公司的質量和注冊EVP;2015年3月至2015年10月生物制藥行業獨立顧問;2015年11月至2016年10月任深圳海普瑞藥業股份有限公司CTO/VP;2016年11月至2018年2月任北京軍科華仞生物技術有限公司CTO;2018年3月至2020年4月任公司副總裁;2020年4月至今任公司SVP。 |
黃德漢 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2022-05-20 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 黃德漢先生:1965年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,會計學副教授。1991年7月至2008年12月,任職于廣東財經職業學校;2009年1月至今,任廣東外語外貿大學會計學副教授。曾任廣州迪森熱能技術股份有限公司獨立董事;2019年2月起至今任北京東土科技股份有限公司獨立董事;2019年5月起至今任駱駝股份有限公司獨立董事;2022年5月起至今任百奧泰生物制藥股份有限公司獨立董事。 |
Henry Wei(魏亨利) |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 67 | 任職日期 | 2022-05-20 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| Henry Wei(魏亨利)先生:1957年7月出生,美國國籍,博士學歷,1991年至1994年任耶魯大學博士后。1994年至1998年任美國百健公司研究員;1999年至2005年任美國杰龍生物醫藥公司資深研究員;2005年至2009年任汕頭大學教授;2010年至今任暨南大學研究員。研究方向為從事篩選,表達和研究抗體新藥,用于治療人的各種癌癥,包括肺癌,前列腺癌和乳腺癌等。 |
汪建平 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 70 | 任職日期 | 2019-03-05 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 汪建平先生:1954年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷,臨床醫學專業,教授、主任醫師。1978年至1986年任第一軍醫大學珠江醫院醫生;1986年至1998年任中山醫科大學附屬第一醫院醫生、副院長;1998年至2001年任中山醫科大學副校長;2001年至2014年歷任中山大學副校長、常務副校長;2008年至今任廣東省醫學會副會長;2016年12月至今任深圳前海人壽保險公司醫療事業部顧問;2017年9月至今任海峽兩岸醫藥衛生交流協會副會長;2019年3月至今,擔任公司獨立董事。 |
吳曉云 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2019-03-05 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 吳曉云女士:1981年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷,微生物專業。2008年至2010年于美國愛默瑞大學從事博士后研究工作;2010年至2011年任廣東藥學院血管生物學研究所助理研究員;2011年至2017年4月任百奧泰有限高級研發總監;2017年4月至2019年3月任百奧泰有限高級研發總監、監事并擔任監事會主席;2019年3月至今任公司高級研發總監、監事并擔任監事會主席。 |
湯偉佳 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2019-03-05 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 湯偉佳先生:1980年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,免疫遺傳學專業。2006年7月至2019年3月歷任百奧泰有限研究員、高級經理、副總監、研發總監,2019年3月至今任公司研發總監、監事。 |
陳奕藩 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2021-03-02 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 陳奕藩先生:1987年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷,基礎醫學(分子醫學)專業。2010年至2015年,在中山大學——華南腫瘤學國家重點實驗室,攻讀博士學位,并在國際學術期刊發表第一作者論文4篇。2016年4月至今,任職于百奧泰生物制藥股份有限公司。 |
李凡 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2024-03-28 |
---|
職務 | 內部審計負責人 |
---|
| 李凡女士:2024年3月28日提名為百奧泰生物制藥股份有限公司內部審計負責人。 |
占先紅 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2019-04-19 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 占先紅女士,現任百奧泰生物制藥股份有限公司財務總監,1978年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,會計專業。2000年至7月至2001年12月任浙江萬邦進出口有限公司會計;2002年1月至2009年3月任廣州市科密科技發展有限公司財務經理;2009年4月至2009年10月任廣州陽普醫療股份有限公司財務計劃部成本主管;2010年2月至2015年3月任冠昊生物科技股份有限公司財務部經理;2015年4月至2017年3月任冠昊生命健康科技園有限公司財務總監;2016年1月至今任廣州昊和投資有限公司監事;2017年3月至2017年9月任廣州銳博生物技術有限公司財務總監;2017年9月至2019年3月任廣東冠昊再生醫學科技開發有限公司財務總監;2017年9月至今任杭州明興生物科技有限公司監事;2018年5月至今任廣州百尼夫生物科技有限公司監事;2019年4月至今擔任公司財務總監。 |
宋姍珊 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 32 | 任職日期 | 2024-03-28 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 宋姍珊,1992年出生,中國國籍,無境外永久居留權,香港中文大學理學碩士,湖南大學金融學學士,已取得上海證券交易所科創板董事會秘書資格證書。2014年至2017年任交通銀行股份有限公司客戶經理,2020年7月至今歷任公司證券事務專員、內部審計負責人 |