常瑞 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2021-01-26 |
---|
職務 | 董事 董事長 |
---|
| 常瑞,男,漢族,1976年1月出生,中共黨員,碩士,歷任:2017.5-2018.2北汽福田汽車股份有限公司副總裁兼商用汽車集團執行副總裁、海外事業本部黨委副書記、總經理,2018.2-2018.9北汽福田汽車股份有限公司副總經理,2018.9-2019.4北汽福田汽車股份有限公司黨委常委、副總經理,2019.4-2021.1北汽福田汽車股份有限公司黨委常委、常務副總經理,2021.1-2022.1北汽福田汽車股份有限公司黨委副書記、總經理,2022.1-2022.4北汽福田汽車股份有限公司黨委書記、董事長,2022.4至今北汽福田汽車股份有限公司黨委書記、董事長、北京汽車集團有限公司總經理助理,現任:北汽福田汽車股份有限公司黨委書記、董事長,北京汽車集團有限公司總經理助理,北京福田戴姆勒汽車有限公司執行董事、法定代表人,北京福田康明斯發動機有限公司董事,貨車之家(南京)科技有限公司董事,北京卡文新能源汽車有限公司董事長、法定代表人。 |
宋術山 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2017-05-19 |
---|
職務 | 副總經理 職工董事 財務負責人 |
---|
| 宋術山先生:1970年3月出生,漢族,群眾,中國國籍,本科,工程師。最近五年歷任:北汽福田汽車股份有限公司副總經理、人力資源與行政副總裁、計劃與營銷管理本部總監;北京福田戴姆勒汽車有限公司執行副總裁、歐曼業務部總裁?,F任:北汽福田汽車股份有限公司職工代表董事、副總經理;福田采埃孚輕型自動變速箱(嘉興)有限公司董事長、法定代表人;采埃孚福田自動變速箱(嘉興)有限公司董事長、法定代表人;福田(嘉興)汽車投資有限公司執行董事、法定代表人;江西北汽福田南方汽車有限公司執行董事、法定代表人。 |
武錫斌 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2022-01-18 |
---|
職務 | 總經理 董事 |
---|
| 武錫斌,男,漢族,1972年9月出生,中共黨員,本科,歷任:2017.11-2018.8北汽福田汽車股份有限公司副總經理、工程研究總院院長,2018.8-2021.3北汽福田汽車股份有限公司副總經理,2021.3-2022.1北汽福田汽車股份有限公司常務副總經理,2022.1至今北汽福田汽車股份有限公司黨委副書記、總經理,現任:北汽福田汽車股份有限公司黨委副書記、總經理,北京福田康明斯發動機有限公司董事長、法定代表人,北京智能車聯產業創新中心有限公司監事,日本福田自動車株式會社董事長、法定代表人,北清智創(北京)新能源汽車科技有限公司董事長、法定代表人,北京愛易科新能源科技有限公司執行董事、法定代表人,北京智程運力新能源科技有限公司董事長、法定代表人,北京福田康明斯排放處理系統有限公司董事,北京福田智藍新能源汽車科技有限公司執行董事、總經理、法定代表人,河南福田智藍新能源汽車有限公司執行董事、法定代表人。 |
王學權 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2022-01-07 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 王學權,男,漢族,1978年11月出生,中共黨員,碩士研究生,歷任:北京汽車集團有限公司法律與合規部副部長,現任:北京汽車集團有限公司總法律顧問、法律與合規部部長。 |
顧鑫 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2021-04-13 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 顧鑫,男,漢族,1976年9月出生,中共黨員,碩士研究生,歷任:2017.8-2018.11北京汽車股份有限公司董事會秘書,2018.11-2021.1北京北汽鵬龍汽車服務貿易股份有限公司黨委委員、董事會秘書,2021.1至今北京汽車集團有限公司證券與金融管理部部長,現任:北京汽車集團有限公司證券與金融管理部部長。 |
張泉 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 61 | 任職日期 | 2014-12-17 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 張泉,男,漢族,1963年9月出生,中共黨員,研究生,職稱:高級經濟師,歷任:濰柴集團黨委委員、安全總監,濰柴動力黨委書記、執行CEO、執行總裁、安全總監,現任:濰柴動力股份有限公司董事、執行CEO,濰柴控股集團有限公司董事,濰柴重機股份有限公司董事,濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司董事,濰柴西港新能源動力有限公司董事長。 |
遲曉燕 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2022-11-15 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| 遲曉燕,女,漢族,1979年1月出生,中共黨員,研究生,職稱:高級經濟師,歷任:北京國有資本經營管理中心投資管理一部業務經理,北京股權投資發展管理有限公司董事,北京國有資本經營管理中心投資管理一部總經理助理,北京工程咨詢有限公司副經理,現任:北京國有資本運營管理有限公司資本運營部副總經理。 |
劉亭立 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2022-11-15 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 劉亭立,女,漢族,1975年4月出生,中共黨員,博士研究生,職稱:教授、博導、注冊會計師(CPA),歷任:2017.7至今北京工業大學經濟與管理學院教授,現任:北京工業大學經濟與管理學院教授、北京工業大學應用經濟學博導、工商管理學術學位碩導、工商管理專業學位(MBA)碩導、工商管理學科部主任。社會兼職及榮譽:北京國基科技股份有限公司獨立董事,合眾財產保險股份有限公司獨立董事,中國商業會計學會理事,新興技術未來分析與管理專委會理事,北京審計學會理事,北京交叉科學學會理事,中國注冊會計師協會非執業會員,北京市高等學校教學名師,北京工業大學京華人才,北京工業大學優秀青年主講教師。 |
李亞 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2022-11-15 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 李亞,男,漢族,1972年10月出生,中共黨員,博士,職稱:副教授,歷任:南開大學現代管理研究所所長,現任:寧波斯貝科技股份有限公司獨立董事,天津市企業文化研究會副會長,天津濱海國際股權交易所融資學院專家,天津市和平區海外聯誼會副秘書長。 |
葉盛基 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2022-11-15 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 葉盛基,男,漢族,1962年9月出生,中共黨員,本科,職稱:教授級高級工程師,歷任:2017.10-2019.12中國汽車工業協會副秘書長,2019.12至今中國汽車工業協會總工程師、副秘書長,中國機械工業質量管理協會副會長,現任:中國汽車工業協會總工程師、副秘書長,中國機械工業質量管理協會副會長。 |
黎韋清 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2023-12-26 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 黎韋清先生:1984年7月出生,漢族,中共黨員,碩士研究生,最近五年歷任:廣東竣弘投資管理有限責任公司副總經理現任:慧為(珠海橫琴)私募基金管理有限公司總經理、投資決策委員主任天津大學經管學部業界導師;中國汽車工業協會上市公司分會特別會員;南開大學廣州校友會理事、博研商學院“天河同舟大學堂”企業家班級導師;上海圣蔚企業管理中心(有限合伙)執行事務合伙人;廣州慧石投資合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人。榮譽:新財富最佳分析師“汽車及零部件行業”;中國證券報金牛分析師“交運設備行業研究(含新能源汽車)”;今日投資“汽車及零配件行業最佳分析師入圍獎”。 |
蔡恩禹 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2023-01-13 |
---|
職務 | 職工監事 監事會主席 |
---|
| 蔡恩禹先生:1975年6月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,研究生,高級政工師。歷任北京汽車集團有限公司紀委常委、工會常委北京汽車集團有限公司整車事業本部黨委副書記、工會主席北京海納川汽車部件股份有限公司黨委副書記、工會主席,現任北汽福田汽車股份有限公司黨委副書記、工會負責人,北京汽車集團有限公司紀委常委、工會常委。 |
陳宮博 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 36 | 任職日期 | 2021-05-27 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 陳宮博,男,漢族,1988年2月出生,中共黨員,本科,歷任:2013.7至今諸城市義和車橋有限公司董事,2018.8至今諸城市義和小額貸款股份有限公司監事長,2019.2至今長沙義和車橋有限公司董事,2020.10至今山東普克汽車飾件有限公司執行董事兼經理、法定代表人,現任:諸城市義和車橋有限公司董事,諸城市義和小額貸款股份有限公司監事長,長沙義和車橋有限公司董事,山東普克汽車飾件有限公司執行董事兼經理、法定代表人。社會兼職及榮譽稱號、著作:諸城市第十九屆人大代表,諸城市第十屆工商業聯合會副主席,濰坊市工商業聯合會第十三屆執行委員會委員,山東省汽車工程學會第七屆理事會理事,濰坊市十大杰出優秀青年企業家。 |
焦楓 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2023-04-19 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 焦楓女士:1976年12月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,碩士,高級審計師。曾任:北京汽車集團有限公司審計部部長助理、北京汽車集團產業投資有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、北京汽車集團有限公司黨委組織部(老干部工作部、黨校)副部長?,F任:北京汽車集團有限公司審計部部長兼黨委巡察辦公室主任,總部紀委書記。 |
孫亮 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2024-03-29 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 孫亮先生:1972年5月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,學歷:本科職稱:高級政工師。最近五年歷任:山東萊動內燃機有限公司黨群部部長、紀檢監察室主任、董事;煙臺市國有資產經營有限公司黨群部部長?,F任:山東萊動內燃機有限公司黨支部書記、執行董事、總經理;煙臺市國有資產經營有限公司監事、辦公室主任;山東萊動進出口有限公司董事。 |
謝國忠 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2022-11-15 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 謝國忠,男,漢族,1969年12月出生,中共黨員,本科,職稱:高級工程師,歷任:2017.2-2020.4常柴股份有限公司總經理助理、銷售公司黨總支書記、總經理,2020.4-2020.10常柴股份有限公司副總經理、銷售公司黨總支書記、總經理,2020.10至今常柴股份有限公司副總經理兼銷售公司總經理,現任:常柴股份有限公司副總經理、銷售公司總經理。 |
紀建奕 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 45 | 任職日期 | 2019-11-15 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 紀建奕,男,漢族,1979年11月出生,中共黨員,碩士,職稱:高級工程師,歷任:2008.4至今青島青特眾力車橋有限公司董事長,2013.3至今青特集團有限公司總裁,2018.8.8至今青特集團有限公司董事,2009.6.2至今成都青特特種汽車有限公司執行董事、法定代表人,2009.5.8至今青島汽車零部件科技創新服務有限公司執行董事、法定代表人,現任:青島青特眾力車橋有限公司董事長,青特集團有限公司總裁、董事,成都青特特種汽車有限公司執行董事、法定代表人,青島汽車零部件科技創新服務有限公司執行董事、法定代表人。社會兼職及榮譽稱號、著作:2012.12獲獎名稱重型汽車雙級減速驅動橋獲全國工商聯科技進步二等獎,頒發單位中華全國工商業聯合會。2016.12獲獎名稱山林越野型4噸級輪邊減速前轉向驅動橋獲全國工商聯科技進步獎,頒發單位中華全國工商業聯合會。2012.12獲獎名稱重型汽車雙級減速驅動橋獲中國汽車工業科技進步三等獎,頒發單位中國汽車工程學會。2015.10獲獎名稱山林越野型4噸級輪邊減速前轉向驅動橋獲中國汽車工業科技進步三等獎,頒發單位中國汽車工程學會。2012.11獲獎名稱重型汽車雙級減速驅動橋獲山東省科技進步三等獎,頒發單位山東省人民政府。2016.4獲獎名稱重型汽車驅動橋傳動效能提升技術研究及應用獲青島市科技進步二等獎,頒發單位青島市人民政府。2011.12獲獎名稱城陽區科學技術最高獎,頒發單位城陽區人民政府。 |
葉芊 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 40 | 任職日期 | 2021-02-25 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 葉芊,男,漢族,1984年9月出生,中共黨員,碩士,歷任:2016.12-2017.12北京京西創業投資基金管理有限公司總經理助理,2017.12-2022.2北京首鋼基金有限公司執行董事,2017.12至今北京首元新能投資管理有限公司總經理、董事長,2019.3-2020.1首佳科技制造有限公司非執行董事,2020.1至今首佳科技制造有限公司執行董事,2020.4至今北京京西創業投資基金管理有限公司董事長,2022.2至今北京首鋼基金有限公司董事總經理,現任:北京首鋼基金有限公司董事總經理,首佳科技制造有限公司執行董事,北京首元新能投資管理有限公司法定代表人、董事長、總經理,北京京西創業投資基金管理有限公司董事長,北京汽車股份有限公司非執行董事,中航基金管理有限公司董事,北京首鋼新能源汽車材料科技有限公司副董事長,北京首鋼綠節創業投資有限公司法定代表人、董事長、經理。 |
楊鞏社 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 研究生 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2007-05-30 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 楊鞏社,性別:男,民族:漢族,出生日期:1965年10月,政治面貌:中共黨員,學歷:研究生,職稱:高級會計師,歷任:北汽摩諸城車輛廠財務科副科長、成本價格科科長;北汽福田汽車股份有限公司財務計劃部副經理、常務副經理、經理;北汽福田汽車股份有限公司總經理助理兼財務計劃部經理、財務總監;北汽福田汽車股份有限公司總經理助理兼并購與投資銀行部總經理?,F任:北汽福田汽車股份有限公司審計部總監。 |
顏敏 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2023-06-13 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 顏敏女士:1982年5月出生,漢族,中共黨員,碩士研究生,歷任北汽福田汽車股份有限公司法律部總監、總法律顧問,現任北汽福田汽車股份有限公司總法律顧問、法律部總監、北京寶沃汽車股份有限公司監事、北京愛易科新能源科技有限公司監事。 |
鞏海東 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2024-03-14 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 鞏海東先生:漢族,中共黨員,中國國籍,碩士研究生職稱:工程師。最近五年歷任:北汽福田汽車股份有限公司質量管理部總監、時代事業部黨委副書記、常務副總裁兼微車業務總裁?,F任:北汽福田汽車股份有限公司業務副總裁兼時代事業部黨委書記、總裁、諸城廠區黨委副書記;山東雷薩專用汽車制造有限責任公司董事 |
梁兆文 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2024-06-26 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 梁兆文先生:1977年8月出生,漢族,中共黨員,本科/工程碩士學歷/學位,正高級工程師、正高級經濟師職稱,最近五年歷任:北汽福田汽車股份有限公司歐輝客車事業部黨委書記、總裁,現任:北汽福田汽車股份有限公司業務副總裁,北京福田歐輝新能源汽車有限公司董事、經理,河北福田智行汽車有限公司法定代表人、執行董事、經理,北京大興福田智藍汽車銷售有限公司法定代表人、執行董事。 |
陳青山 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2017-11-02 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 陳青山:男,漢族,1973年4月出生,中共黨員,本科,高級工程師
歷任:
北汽福田汽車股份有限公司法規與認證部經理;
北汽福田汽車股份有限公司海外事業部副總經理、卡車業務本部本部長;
北汽福田汽車股份有限公司輕型商用車事業本部執行副本部長、商務汽車業務總監、技術研究院院長;
北汽福田汽車股份有限公司工程研究總院院長、黨委書記。
現任:
北汽福田汽車股份有限公司黨委常委、副總經理;圖雅諾事業部黨委書記、總裁;福田智藍新能源總裁。 |
吳海山 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2022-11-28 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 吳海山:男,1977年10月出生,中共黨員,學歷研究生,職稱助理經濟師
最近五年歷任:
北汽福田汽車股份有限公司黨委常委、黨委副書記、工會主席
北汽福田汽車股份有限公司職工代表監事
現任:
北京福田康明斯發動機有限公司董事
北京福田歐輝新能源汽車有限公司董事長、法定代表人
北京卡文新能源汽車有限公司董事
北京福田康明斯排放處理系統有限公司董事
福田采埃孚輕型自動變速箱(嘉興)有限公司董事
社會兼職及榮譽稱號:
2020年12月榮獲北京市優秀思想政治工作者
2021年6月榮獲中共北京市人民政府國有資產監督管理委員會頒發的優秀黨務工作者
2022年4月北京市“安康杯”競賽活動中榮獲“安康衛士” |
王術海 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2020-01-10 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 王術海,男,1975年1月出生,漢族,中共黨員,本科學歷,
曾任:
北汽福田汽車股份有限公司高級副總裁;
北汽福田汽車股份有限公司時代業務總監、時代事業部總經理、時代事業部營銷公
司總經理、時代事業部伽途銷售公司經理;
北汽福田汽車股份有限公司乘用車業務總監兼乘用車事業本部本部長;
北汽福田汽車股份有限公司伽途事業部總經理。
現任:
北汽福田汽車股份有限公司副總裁、時代事業部總裁、諸城廠區黨委副書記。 |
秦志東 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2024-03-14 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 秦志東先生:漢族,中共黨員,中國國籍,本科職稱:正高級工程師。最近五年歷任:北汽福田汽車股份有限公司工程研究總院副院長、歐輝客車事業部研發副總裁、戰略客戶支持中心副總經理、新能源汽車業務總監?,F任:北汽福田汽車股份有限公司業務副總裁兼福田智藍新能源公司總裁;北京卡文新能源汽車有限公司總經理、董事;福田時代新能源科技有限公司董事;深圳愛易科新能源汽車科技有限公司法定代表人、執行董事。 |
崔士朋 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2022-01-18 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 崔士朋,性別:男;民族:漢族;出生年月:1980年11月;政治面貌:中共黨員;學歷:本科學歷、工程碩士學位。最近五年歷任:2016.01-2018.05北京福田戴姆勒汽車有限公司營銷公司總經理;2018.05-2019.05北汽福田汽車股份有限公司海外事業部副總裁兼重型商用車業務本部副總經理、總經理;2019.05-2019.08北京福田戴姆勒汽車有限公司營銷公司總經理;2019.08-2020.01北京福田戴姆勒汽車有限公司營銷副總裁兼營銷公司總經理?,F任:北汽福田汽車股份有限公司業務副總裁。 |
陳維娟 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2023-06-16 |
---|
職務 | 董事會秘書 |
---|
| 陳維娟女士:1978年5月出生,漢族,群眾,中國國籍,碩士學歷,高級經濟師。歷任北汽福田汽車股份有限公司證券事務代表、董事會辦公室主任、職工代表監事、監事會秘書、監事會辦公室主任、山東濰坊福田模具有限責任公司監事、福田采埃孚輕型自動變速箱(嘉興)有限公司監事、雷薩股份有限公司監事會主席?,F任北汽福田汽車股份有限公司董事會辦公室主任、山東濰坊福田模具有限責任公司監事、福田采埃孚輕型自動變速箱(嘉興)有限公司監事。 |
鹿政華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2024-03-14 |
---|
職務 | 常務副總經理 |
---|
| 鹿政華先生:漢族,中共黨員,中國國籍,碩士職稱:高級工程師。最近五年歷任:北汽福田汽車股份有限公司海外事業部副總裁兼重型商用車業務本部常務副總經理、工程研究總院副院長、黨委副書記?,F任:北汽福田汽車股份有限公司職能副總裁、工程研究總院黨委書記、院長智博汽車科技(上海)有限公司法定代表人、執行董事北京卡文新能源汽車有限公司董事北京智能車聯產業創新中心有限公司監事會主席。 |
王桂青 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2023-06-16 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 王桂青:女,漢族,1980年11月出生,中共黨員,碩士研究生學歷
最近五年歷任:
北汽福田汽車股份有限公司董事會辦公室信息披露部部長
北汽福田汽車股份有限公司董事會辦公室副主任
現任:
北汽福田汽車股份有限公司董事會辦公室副主任 |