廖榮華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 48 | 任職日期 | 2009-06-01 |
---|
職務 | 董事長 董事 總經理 |
---|
| 廖榮華,男,1976年1月出生,中國國籍,工學碩士研究生。2001年3月至2009年5月,就職于中興通訊股份有限公司、希姆通信息技術(上海)有限公司、芯訊通無線科技(上海)有限公司;2009年6月至今,任公司(含移為有限階段)董事長、總經理。 |
彭嵬 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2014-09-09 |
---|
職務 | 董事 副總經理 |
---|
| 彭嵬,男,1980年1月出生,中國國籍,計算機軟件專業,本科。2002年7月至2009年5月,就職于上海泓越通信技術有限公司、希姆通信息技術(上海)有限公司、芯訊通無線科技(上海)有限公司;2009年6月至今歷任公司(含移為有限階段)研發總監、副總經理;現任公司董事、副總經理。 |
鄧子豪 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 57 | 任職日期 | 2014-09-09 |
---|
職務 | 董事 |
---|
| Tang, Tsz Ho Michael,中文名鄧子豪,男,1967年7月出生,中國香港籍,學士學位。1992年6月至1994年8月暫無雇傭單位;1994年9月至1998年6月任Price Waterhouse Coopers (倫敦)審計師;1999年8月至今任Pinpoint Vehicle Services Ltd. 董事;2000年5月至今任The Location Company Ltd. 董事;2002年4月至今任Pinpoint Vehicle Holdings Ltd. 董事;2003年10月至今任The Location Group Ltd. 董事;2006年8月至今任Chinapac Ltd. 董事;2006年9月至今任Kington Holdings Ltd. 董事;2007年1月至今任Artemis Telematics Ltd. 董事;2007年6月至今任Tracker Asia Ltd. 董事;2010年1月至2017年6月任SOW Asia Foundation (Charity) 董事;2017年6月至今任SOW Asia Foundation (Charity) 高級顧問;2010年7月至今任Sinoway Consultants Ltd. 董事;2010年12月至今任上海移為通信技術股份有限公司董事;2013年11月至今任HK Recycles Ltd. 董事;2011年7月至今任Snova Telematics Ltd. 董事;2014年12月至今任Tracker HK Ltd. 董事;2019年8月至今任Queclink Wireless Solutions (HK) Co. Ltd. 董事。 |
王欣 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2020-11-02 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 王欣,男,1977年10月出生,中國國籍,畢業于上海交通大學信息與控制工程專業,中歐國際工商學院EMBA,碩士。2000年9月至2014年6月,就職于安達信企業管理咨詢(上海)有限公司、畢博管理咨詢(上海)有限公司、埃森哲(中國)有限公司、波士頓咨詢(上海)有限公司,2014年6月至今就職于羅蘭貝格企業管理(上海)有限公司,現任全球合伙人兼大中華區副總裁。 |
雷良海 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 62 | 任職日期 | 2020-11-02 |
---|
職務 | 獨立董事 |
---|
| 雷良海,男,1962年2月出生,中國國籍,經濟學博士,教授,博士生導師。1986年7月至1989年9月任蘇州鐵道師范學院教師、團委書記,1991年1月至2017年4月歷任上海理工大學金融系主任、商學院副院長、財務處處長、審計處處長、管理學院黨委書記。2017年4月至今任上海理工大學管理學院教授、博士生導師。兼任中國機械工業審計學會副會長、中國機械工業會計審計研究中心主任 |
王曉樺 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 32 | 任職日期 | 2020-11-02 |
---|
職務 | 監事 監事會主席 |
---|
| 王曉樺,女,1992年1月出生,中國國籍,英語專業本科學歷。2015年7月至2016年2月,就職于上海優克錫企業管理顧問有限公司西安分公司任獵頭顧問;2016年3月至2018年3月,就職于深圳市凱豪達集團有限公司任董事長秘書;2018年4月至2018年5月,就職于深圳科創廣泰技術有限公司任董事長秘書;2018年7月至今就職于公司任董事長秘書。 |
朱維娜 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 43 | 任職日期 | 2023-12-01 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 朱維娜女士:1981年6月出生,中國國籍,制冷與低溫技術專業本科學歷,高級工程師。2002年8月至2018年7月,就職于江南造船(集團)有限責任公司;2018年7月至2018年12月,就職于上海驕翔智能技術有限公司;2019年1月至2019年3月就職于上海怡然信息技術有限公司;2019年3月至今任公司政府事務專員。 |
汪潔 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 38 | 任職日期 | 2020-11-02 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 汪潔,女,1986年07月出生,中國國籍,軟件工程專業本科學歷。2008年3月至2015年3月就職于芯訊通無線科技(上海)有限公司任軟件測試工程師,2015年12月至2017年7月就職于上海艾泰科技有限公司任軟件測試工程師、2017年7月至2018年10月就職于上海移柯通信技術股份有限公司任軟件測試工程師;2018年11月至今就職于公司任軟件測試工程師。 |
張杰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 42 | 任職日期 | 2014-03-01 |
---|
職務 | 董事會秘書 副總經理 |
---|
| 張杰,男,1982年2月出生,中國國籍,經濟學碩士研究生。2009年7月至2014年3月,就職于上海匯通能源股份有限公司、東海證券股份有限公司、浙江華野景觀綠化有限公司;2014年3月至今任公司(含移為有限階段)董事會秘書;2015年2月至今任公司副總經理。獲得上海上市公司協會2017-2018年度優秀董秘和第十五、十六屆新財富金牌董秘。 |
聶磊 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2019-04-25 |
---|
職務 | 副總經理 |
---|
| 聶磊,男,1977年2月出生,中國國籍,通信工程學士,法律碩士研究生。2005年至2011 年任職于晨訊科技集團;2011年至2015年任職于上海華勤通訊技術有限公司;2015年至 2017年任職于游族網絡股份有限公司;2017年至2019年任職上海驕翔智能技術有限公司副總經理。2019年4月至今任公司副總經理。 |
賀亮 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2015-04-23 |
---|
職務 | 財務總監 |
---|
| 賀亮,女,1974年10月出生,中國國籍,會計碩士,高級會計師。1994年7月至 2015年4月就職于湖北美爾雅集團有限公司、上海國和時裝有限公司、上海嘉翰實業有限公司、韋絲極品(上海)國際貿易有限公司、上海廣中電子電器配件有限公司、浦東新區審計局審計事務中心、上海三零衛士信息安全有限公司;2015年4月以來任公司財務總監。 |
梁霞 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 34 | 任職日期 | 2022-07-20 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 梁霞,女,1990年出生,中國國籍,會計學碩士,注冊會計師。曾任職于天安財產保險股份有限公司財務管理部,2016年3月入職海利生物(603718.SH),任職證券事務代表、財務部副經理等職位。2019年5月在國香資本參與多支私募基金籌建的相關工作,后續進入商湯(00020.HK)戰略投資部,并作為商湯上市項目組成員。2022年1月進入公司董事會辦公室工作。梁霞女士已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。 |