魏偉峰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | |
---|
年齡 | -- | 任職日期 | 2022-02-28 |
---|
職務 | 聯席公司秘書 |
---|
| |
金文忠 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2014-10-29 |
---|
職務 | 執行董事 董事長 |
---|
| 金文忠先生,中國國籍1964年生,中共黨員,經濟學碩士研究生,經濟師?,F任公司黨委副書記、執行董事、總裁,上海東方證券資本投資有限公司董事長,東方證券承銷保薦有限公司董事長,上海東方證券創新投資有限公司董事。自1992年1月至1995年9月擔任萬國證券發行部副經理、研究所副所長、總裁助理,自1995年10月至1997年12月擔任野村證券企業現代化委員會項目室副主任,1997年12月至2010年9月擔任公司黨委委員、副總經理,2016年3月至2017年3月兼任證券投資業務總部總經理,自2010年9月起擔任公司黨委副書記、執行董事、總裁,2020年10月起代為履行董事長、法定代表人職責。 |
朱靜 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2021-03-05 |
---|
職務 | 職工董事 |
---|
| 朱靜,1969年生,中共黨員,經濟學碩士?,F任公司戰略發展總部總經理,東方金融控股(香港)有限公司董事、總經理,上海東證期貨有限公司董事,東證國際金融集團有限公司董事,誠泰融資租賃(上海)有限公司監事會主席,長城基金管理有限公司董事,上海東方證券資產管理有限公司監事。自1992年7月至1995年5月擔任西安礦山機械廠職員;自1995年5月至1999年2月擔任上海財通國際投資管理有限公司證券管理部經理、副總經理;自1999年3月至2015年1月擔任公司經紀業務總部職員、業務規劃董事、運行資深主管、總經理助理,營運管理總部總經理助理、副總經理,董事會辦公室副主任;于2015年2月起擔任公司戰略發展總部總經理。 |
魯偉銘 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2022-03-30 |
---|
職務 | 總裁 執行董事 |
---|
| 魯偉銘先生,1971年生,中共黨員,經濟學碩士,經濟師?,F任公司總裁,上海東方證券資本投資有限公司董事。1994年7月至1998年3月擔任中國國泰證券有限公司交易部業務員、交易部經營處項目經理,1998年3月至2014年10月歷任公司交易總部證券投資部職員、副總經理,證券投資業務總部業務董事,固定收益業務總部總經理助理、副總經理、副總經理(主持工作),2014年10月至2021年8月擔任公司固定收益業務總部總經理,2017年9月至2020年9月擔任公司總裁助理,2020年9月至2022年3月擔任公司副總裁,2021年1月至2021年3月兼任公司金融衍生品業務總部總經理,2022年3月起擔任公司總裁。 |
宋雪楓 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2021-03-05 |
---|
職務 | 執行董事 |
---|
| 宋雪楓先生,中國國籍1970年生,中共黨員,管理學博士研究生,正高級經濟師、注冊會計師?,F任公司黨委書記,申能(集團)有限公司黨委委員、副總經理,上海誠毅投資管理有限公司董事長,上海申能能創能源發展有限公司董事長,上海申能誠毅股權投資有限公司董事長,上海東方證券資產管理有限公司董事長。曾任申能股份有限公司財務部主管,自2001年3月至2008年5月擔任申能股份有限公司財務部副經理、經理,自2005年3月至2011年4月擔任申能股份有限公司總經理助理兼財務部經理、總會計師兼財務部經理、副總經理兼總會計師,2011年5月至2020年6月擔任申能股份有限公司監事長(自2010年11月至2011年11月掛職任四川自貢市市長助理),2012年1月至2014年8月擔任申能(集團)有限公司總經理助理,自2014年8月起擔任申能(集團)有限公司副總經理,2016年12月起擔任申能(集團)有限公司黨委委員,于2020年9月起擔任公司黨委書記。 |
周東輝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2020-05-15 |
---|
職務 | 非執行董事 |
---|
| 周東輝先生,中國國籍1969年生,中共黨員,會計學本科,高級會計師?,F任公司非執行董事上海海煙投資管理有限公司董事、總經理,海通證券股份有限公司董事,中國太平洋保險(集團)股份有限公司董事。自1991年7月至2000年9月擔任上海煙草(集團)公司財務處科員、副科長,2000年9月至2008年9月擔任中國煙草上海進出口有限責任公司財務部副經理、經理,2008年9月至2011年4月擔任上海煙草(集團)公司投資管理處副處長,2010年8月至2011年4月擔任上海海煙投資管理有限公司副總經理,2011年4月至2015年2月擔任上海煙草集團有限責任公司財務處副處長、資金管理中心副主任,2015年2月至2015年7月擔任上海煙草集團有限責任公司投資管理處常務副處長、上海海煙投資管理有限公司常務副總經理,自2015年7月至2016年9月擔任上海煙草集團有限責任公司投資管理處處長兼上海海煙投資管理有限公司董事、總經理,于2016年9月起擔任上海海煙投資管理有限公司董事、總經理。 |
任志祥 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 54 | 任職日期 | 2021-03-05 |
---|
職務 | 非執行董事 |
---|
| 任志祥先生,中國國籍1969年出生,中共黨員,經濟學博士?,F任浙能資本控股有限公司黨委副書記、董事兼總經理,浙江富浙投資有限公司董事,浙商財產保險股份有限公司副董事長,浙商銀行股份有限公司董事。自1995年8月至2001年8月擔任浙江省水利水電工程局辦公室辦事員、工程師、團委書記,2004年6月至2007年2月擔任浙江省國際信托投資有限責任公司投資銀行部高級研究員、副總經理,2007年2月至2010年10月擔任浙江省能源集團有限公司資產經營部高級主管,2010年10月至2019年11月擔任浙江省能源集團有限公司戰略管理與法律部主任經濟師、副主任、主任,于2019年11月起擔任浙能資本控股有限公司黨委副書記、總經理,2020年6月起擔任浙能資本控股有限公司董事。 |
程峰 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2021-03-05 |
---|
職務 | 非執行董事 |
---|
| 程峰先生,中國國籍1971年生,中共黨員,工商管理碩士?,F任上海報業集團黨委委員、副總經理,上海上報資產管理有限公司董事長、上海東方報業有限公司董事長、上海瑞力投資基金管理有限公司董事長、上海文化產權交易所股份有限公司董事長、上海新華傳媒股份有限公司常務副董事長、上海東方明珠房地產有限公司董事、上海房地產時報社有限公司執行董事、匯添富基金管理股份有限公司董事、上海解放傳媒信息發展有限公司執行董事、上海文匯新民實業有限公司執行董事、上海上報傳悅置業發展有限公司董事長、上海申聞實業有限公司執行董事、上海東方票務有限公司董事長、上海上報實業有限公司董事長、界面(上海)網絡科技有限公司監事會主席上海瑞壹投資管理有限公司董事長、上海瑞力金融信息服務有限公司董事長。自1995年3月至2001年2月擔任上海市外經貿委外經處科員、團委干事、委員、團委副書記、團委副書記(主持工作)、團委書記,2001年2月至2002年6月擔任上海機械進出口(集團)有限公司副總裁,2002年6月至2005年4月擔任上海市外經貿委技術進月至2009年6月擔任上海國際集團有限公司辦公室、信息中心主任、行政管理總部總經理,2009年6月至2013年3月擔任上海國際集團金融服務有限公司黨委副書記、總經理、黨委書記、董事長,2013年3月至2013年10月擔任上海國有資產經營有限公司黨委書記、董事長,于2013年10月起擔任上海報業集團黨委委員、副總經理。 |
俞雪純 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2021-03-05 |
---|
職務 | 非執行董事 |
---|
| 俞雪純先生,中國國籍1964年生,中共黨員,工學學士,高級工程師?,F任申能(集團)有限公司副總經濟師、戰略發展部總經理,申能香港控股有限公司總經理申能股份有限公司監事會主席。曾任上海電氣自動化研究所、上海南洋國際實業股份有限公司工程師,自1995年11月至2005年4月擔任申能股份有限公司市場部副主管、辦公室主管、辦公室副主任,2005年5月至2020年3月擔任申能(集團)有限公司辦公室副主任、資產管理部副經理、資產管理部經理、辦公室主任,于2020年3月起擔任申能(集團)有限公司副總經濟師、戰略發展部總經理。 |
馮興東 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 46 | 任職日期 | 2020-12-08 |
---|
職務 | 獨立非執行董事 |
---|
| 馮興東先生,中國國籍1977年生,中共黨員,統計學博士研究生?,F任公司獨立非執行董事上海財經大學統計與管理學院院長、統計學教授、博士生導師。自2011年6月至2015年6月擔任上海財經大學統計與管理學院統計學助理教授、統計學副教授,2015年7月起擔任上海財經大學統計與管理學院教授、博士生導師,于2019年11月起擔任上海財經大學統計與管理學院院長。 |
吳弘 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 67 | 任職日期 | 2020-12-08 |
---|
職務 | 獨立非執行董事 |
---|
| 吳弘先生,中國國籍1956年生,中共黨員,法學學士?,F任公司獨立非執行董事華東政法大學教授、博士生導師。上海浦東發展銀行股份有限公司獨立董事,浙江泰隆商業銀行股份有限公司獨立董事西部利得基金管理有限公司獨立董事。自1984年7月起任職于華東政法大學,曾任華東政法大學經濟法學院院長,中國銀行法研究會副會長、中國商法學研究會常務理事、上海市法學會金融法研究會會長、上海金融法制研究會副會長、上海國際商務法律研究會副會長、歷任國家司法考試命題委員會委員、上海市人大常委會立法咨詢專家、上海市消費者權益保護委員會委員等。 |
羅新宇 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2021-05-13 |
---|
職務 | 獨立非執行董事 |
---|
| 羅新宇先生,1974年生,碩士研究生?,F任上海國有資本運營研究院有限公司總經理(院長),上海國資培訓中心有限公司董事長,上海浦東科技投資有限公司董事,昆山文商旅集團有限公司董事,上海國盛古賢創業投資管理有限公司監事,上海長三角鄉村振興人才發展中心主任,博鰲國資基金50人發展中心主任,中國企業改革與發展研究會副會長。曾任湖南省邵東第十中學教師、湖南邵東縣委宣傳部記者、中國青年報記者、新華社上海分社記者,2004年7月至2009年7月擔任上海聯合產權交易所會員部總經理,2009年7月至2020年4月擔任上海國盛(集團)有限公司董事會辦公室副主任、戰略與投資決策委員會副主任,2020年4月至今擔任上海國有資本運營研究院有限公司總經理(院長)。 |
靳慶魯 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2018-03-06 |
---|
職務 | 獨立非執行董事 |
---|
| 靳慶魯先生,中國國籍1972年生,中共黨員,會計學博士?,F任公司獨立非執行董事上海財經大學會計學院院長、博士生導師。自2005年6月至2011年6月擔任上海財經大學會計學院會計學助教授,2011年7月至2012年6月擔任上海財經大學會計學院會計學副教授,2012年7月起擔任上海財經大學會計學院會計學教授,2014年2月至2018年11月擔任上海財經大學會計與財務研究院副院長,2015年4月至2018年11月擔任上海財經大學會計學院副院長,自2016年1月至2018年11月擔任上海財經大學會計改革與發展協同創新中心主任,于2018年11月起擔任上海財經大學會計學院院長。 |
陳漢 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 63 | 任職日期 | 2022-11-08 |
---|
職務 | 獨立非執行董事 |
---|
| 陳漢先生,1960年生,香港永久居民,英國里茲大學法學院本科學士,擁有英國和香港律師資格,現任香港尼克松·鄭林胡律師行顧問。1993年1月至1997年5月任職英國安理國際律師事務所律師;1997年6月至1999年6月任職瑞士信貸銀行投行法務;1999年7月至2006年6月任職香港的荷蘭商業銀行法務;2006年7月至2016年11月任職德意志銀行主管中國區合規和法務部;2017年1月起被聘為香港尼克松·鄭林胡律師行顧問。陳漢先生目前還擔任中國國際經濟貿易仲裁委員會、北京國際仲裁中心、香港國際仲裁中心、新加坡國際仲裁中心和上海國際仲裁中心的仲裁員。 |
杜衛華 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 59 | 任職日期 | 2020-02-14 |
---|
職務 | 職工監事 監事會副主席 |
---|
| 杜衛華,1964年出生,中共黨員,經濟學碩士研究生,副教授?,F任公司黨委副書記、紀委書記、監事會副主席、職工監事、工會主席,上海東方證券資本投資有限公司監事,上海東方證券創新投資有限公司監事,上海東證期貨有限公司監事,上海東方證券心得益彰公益基金會理事長。自1984年7月至1998年6月擔任上海財經大學金融學院教師;自1998年6月至2017年5月擔任公司營業部經理,經紀業務總部總經理助理、副總經理,營運管理總部總經理,人力資源管理總部總經理;自2012年1月至2015年8月擔任公司總裁助理、職工監事;自2015年8月至2020年2月擔任公司副總裁,自2018年3月至2020年2月擔任公司職工董事;于2020年1月起擔任公司黨委副書記、紀委書記,于2020年2月起擔任公司監事會副主席、職工監事。 |
吳俊豪 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2021-03-05 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 吳俊豪先生,1965年出生,中共黨員,管理學碩士研究生,經濟師?,F任公司非執行董事,申能(集團)有限公司金融管理部總經理,上海申能誠毅股權投資有限公司監事長,上海誠毅新能源創業投資有限公司董事,成都市新申創業投資有限公司董事,上海誠毅投資管理有限公司監事,中國太平洋保險(集團)股份有限公司董事,中國太平洋人壽保險股份有限公司董事,中國太平洋財產保險股份有限公司董事,中國光大銀行股份有限公司監事。曾任上海新資源投資咨詢公司常務副總經理,上海百利通投資公司副總經理,自2003年9月至2006年1月擔任上海申能資產管理有限公司副主管,自2006年1月至2011年4月擔任申能(集團)有限公司資產管理部副主管、主管、高級主管、金融管理部副經理(主持工作),于2011年4月起擔任申能(集團)有限公司金融管理部總經理。 |
佟潔 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 本科 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2018-03-06 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 佟潔女士,中國國籍1968年出生,財務會計本科?,F任公司非職工代表監事,上海金橋出口加工區開發股份有限公司財務總監,上海新金橋廣場實業有限公司董事。自1988年12月至2001年12月擔任中國第一拖拉機工程機械集團有限公司審計主管,自2001年12月至2008年12月擔任中邦集團有限公司內審主管、財務部副經理、資本運營部副經理、財務部經理,自2008年12月至2009年8月擔任旭輝集團有限公司高級審計經理,自2009年8月至2016年5月擔任上海市浦東新區國資委董事監事管理中心外派專職監事,于2016年5月起擔任上海金橋出口加工區開發股份有限公司財務總監。 |
沈廣軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2021-03-05 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 沈廣軍先生,1979年出生,中共黨員,會計學碩士研究生?,F任上海建工集團股份有限公司海外事業部總會計師。自2004年4月2017年5月擔任上海市政工程設計研究總院集團有限公司資產財務部職員、經理助理、副經理、總經理,自2017年5月至2018年2月擔任上海市政工程設計研究總院集團有限公司副總會計師、資產財務部總經理,自2018年2月至2019年6月擔任上海市政工程設計研究總院集團有限公司總裁助理(院長助理)、副總會計師(主持工作)、資產財務部總經理,自2019年6月至今擔任上海建工集團股份有限公司海外事業部總會計師。 |
張健 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 58 | 任職日期 | 2021-03-05 |
---|
職務 | 監事 |
---|
| 張健先生,1965年生,中共黨員,工商管理碩士研究生?,F任中國郵政集團有限公司上海市分公司副總經理、黨委委員。自1984年7月至2004年7月擔任南通郵電局科員、副科長、副局長等職務,自2004年7月至2007年11月擔任泰州郵政局副局長、高會,自2007年11月至2008年3月擔任南通郵政局副局長、工會主席,自2008年3月至2008年12月擔任泰州郵政局局長,自2008年12月至2011年6月擔任泰州郵政局局長、黨委書記,自2011年6月至2014年2月擔任南通郵政局局長、黨委書記,自2014年2月至2015年6月擔任江蘇省郵政公司南通市分公司總經理、黨委書記,自2015年6月至2016年2月擔任中國郵政集團公司南通市分公司總經理、黨委書記,自2016年2月至今擔任中國郵政集團有限公司上海市分公司副總經理、黨委委員。 |
丁艷 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 44 | 任職日期 | 2021-03-05 |
---|
職務 | 職工監事 |
---|
| 丁艷,1979年生,中共黨員,經濟法學碩士,理學碩士研究生,經濟師?,F任公司稽核總部副總經理(主持工作),東方證券承銷保薦有限公司監事。自2001年8月至2005年8月擔任中國人民銀行上海分行銀行管理處、辦公室科員、副主任科員,自2005年8月至2017年1月擔任中國人民銀行上??偛烤C合管理部秘書處、金融服務二部反洗錢處副主任科員、主任科員、科長,自2017年1月至2020年4月擔任公司稽核總部總經理助理、副總經理,自2020年4月至今擔任公司稽核總部副總經理(主持工作)。 |
阮斐 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 52 | 任職日期 | 2021-03-05 |
---|
職務 | 職工監事 監事會秘書 |
---|
| 阮斐,1971年生,中共黨員,金融學碩士研究生,高級會計師,高級經濟師?,F任公司監事會秘書、監事會辦公室主任、紀律檢查室主任。自1997年1月至1998年6月擔任中國華源集團有限公司發展研究總部研究員,自1998年6月至2005年3月擔任公司證券研究所研究員,自2005年3月至2012年3月擔任公司辦公室主任助理、辦公室副主任,自2012年3月至今擔任公司監事會秘書、監事會辦公室主任,自2012年12月至今擔任公司紀律檢查室主任。 |
夏立軍 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 47 | 任職日期 | 2021-03-05 |
---|
職務 | 獨立監事 |
---|
| 夏立軍先生,1976年生,中共黨員,會計學博士研究生,注冊會計師?,F任上海交通大學安泰經濟與管理學院教授、博士生導師、會計系主任,教育部會計學專業教學指導委員會委員、中國會計學會高等工科院校分會副會長、中國會計學會會計教育分會常務理事、中國審計學會理事、上海市會計學會常務理事、上海市成本研究會副會長,東方財富信息股份有限公司獨立董事,浙江盛泰服裝集團股份有限公司獨立董事、上海三友醫療器械股份有限公司獨立董事、華泰保興基金管理有限公司獨立董事、深圳惠泰醫療器械股份有限公司獨立董事、上海同濟科技實業股份有限公司獨立董事、維信諾科技股份有限公司獨立董事、上海巴財信息科技有限公司執行董事。自2006年7月至2011年3月擔任上海財經大學會計學院講師、碩士生導師、教授、博士生導師,2011年3月至今任上海交通大學安泰經濟與管理學院教授、博士生導師、會計系主任。 |
徐海寧 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 53 | 任職日期 | 2021-03-05 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 徐海寧女士,中國國籍,1970年生,工商管理學博士,會計師?,F任公司副總裁、財富管理業務總部總經理。自1990年7月至1997年12月擔任地質礦產部海洋地質綜合研究大隊財務科科員、計財科副科長,自1997年12月至2001年10月擔任上海海地建設工程(集團)有限公司財務部經理、副總會計師,自2002年3月至2007年5月擔任通商控股有限公司副總裁,自2007年5月至2008年12月擔任上海廣和投資有限公司總經理、董事長,自2010年6月至2011年1月擔任上海海航大新華置業有限公司副總經理,自2011年1月至2011年8月擔任大新華物流控股(集團)有限公司總經理,自2011年8月至2011年12月擔任上海大新華投資管理有限公司總經理,自2011年12月至2012年10月擔任上海九龍山股份有限公司董事、常務副總裁,自2012年10月至2014年10月擔任公司銷售交易總部副總經理(主持工作),于2014年10月起擔任公司財富管理業務總部原銷售交易總部總經理,自2017年9月至2021年3月擔任公司總裁助理,于2021年3月起擔任公司副總裁。 |
張建輝 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 55 | 任職日期 | 2015-07-24 |
---|
職務 | 副總裁 |
---|
| 張建輝先生,中國國籍1968年生,中共黨員,經濟學碩士、工商管理學碩士,會計師,經濟師?,F任公司副總裁、財務總監兼資金管理總部總經理,上海東方證券創新投資有限公司董事長,東方金融控股香港有限公司董事長,東證國際金融集團有限公司董事長,上海東方證券資本投資有限公司董事,中證信用增進股份有限公司監事,上海誠毅新能源創業投資有限公司監事。自1994年3月至1998年3月擔任上海浦東發展銀行主辦科員自1998年3月至2003年7月擔任公司資金財務管理總部總經理助理自2003年7月至2015年6月歷任公司遼寧管理總部副總經理、總經理,資金財務管理總部副總經理(主持工作)、總經理自2015年6月至2019年8月擔任公司計劃財務總部總經理于2014年5月起擔任公司財務總監于2015年7月起擔任公司副總裁于2020年8月起兼任公司資金管理總部總經理。 |
舒宏 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 56 | 任職日期 | 2014-10-29 |
---|
職務 | 副總裁 財務總監 |
---|
| 舒宏先生,1967年生,中共黨員,工商管理碩士,工程師?,F任公司副總裁、首席信息官,東方證券承銷保薦有限公司首席信息官。1993年1月至1998年10月擔任申銀萬國證券股份有限公司電腦網絡中心開發部經理,1998年10月至2004年3月擔任東方證券有限責任公司信息技術中心負責人、總經理,2001年12月至2014年4月擔任公司總裁助理兼信息技術中心總經理、總裁助理兼經紀業務總部總經理、信息技術總監兼總裁助理、營運總監兼總裁助理、營運總監,2014年4月起擔任公司副總裁,2019年6月起擔任公司首席信息官。 |
王如富 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 50 | 任職日期 | 2016-11-28 |
---|
職務 | 董事會秘書 聯席公司秘書 |
---|
| 王如富先生,中國國籍,1973年生,中共黨員,工學碩士研究生,注冊會計師?,F任公司董事會秘書、聯席公司秘書兼董事會辦公室主任,匯添富基金管理股份有限公司監事,上海誠毅新能源創業投資有限公司董事。自2002年8月至2004年4月擔任申銀萬國證券計劃統籌總部綜合計劃專員、發展協調辦公室戰略管理專員,自2004年5月至2005年10月擔任金信證券規劃發展部總經理助理、秘書處副主任(主持工作),自2005年10月至2008年3月擔任公司研究所證券市場戰略資深研究員,自2008年3月至2016年11月擔任董事會辦公室資深主管、主任助理、副主任、主任(兼證券事務代表),于2014年10月起擔任公司董事會辦公室主任,于2016年11月起擔任公司董事會秘書,于2019年11月起擔任聯席公司秘書。 |
蔣鶴磊 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 49 | 任職日期 | 2022-09-23 |
---|
職務 | 合規總監 首席風險官 |
---|
| 蔣鶴磊先生,1974年生,金融學碩士研究生。1996年7月至1998年9月擔任上海寶山鋼鐵集團有限公司計劃財務部職員,1998年9月至2000年11月擔任上海亞商企業咨詢股份有限公司研發部、購并重組部項目經理,2000年11月至2001年11月任職中國證監會上海證管辦稽查處科員,2001年11月至2004年3月任職中國證監會上海證管辦調查二處副主任科員,2004年3月至2004年10月任職中國證監會上海監管局調查一處主任科員,2004年10月至2013年4月任職中國證監會上海監管局上市公司監管二處主任科員、副調研員、副處長,2013年4月至2016年1月任職中國證監會上海監管局機構監管一處調研員,2016年1月至2016年10月任職中國證監會上海監管局稽查二處調研員(其間:2014年3月至2016年6月兼任上海市證券同業公會副會長、秘書長),2016年11月至2020年10月擔任上海博威益誠投資(集團)有限公司副總經理,2020年11月至2021年3月擔任東方華宇資本管理有限公司副總經理,2021年4月至2022年7月擔任上?;匣痄N售有限公司副總裁兼首席合規風控官,2022年8月入職東方證券。 |
李婷婷 |
---|
性別 | 女 | 學歷 | 碩士 |
---|
年齡 | 37 | 任職日期 | 2017-03-30 |
---|
職務 | 證券事務代表 |
---|
| 李婷婷女士,中國國籍,1986年生,中共黨員,法律碩士研究生,法律職業資格中級經濟師。李婷婷女士現任公司證券事務代表、董事會辦公室證券事務管理董事。自2011年8月至2012年7月擔任北京市中倫文德律師事務所律師,2012年8月至今歷任公司董事會辦公室證券事務管理主管、高級主管、資深主管、董事,于2017年3月起擔任公司證券事務代表。 |
盧大印 |
---|
性別 | 男 | 學歷 | 博士 |
---|
年齡 | 51 | 任職日期 | 2021-11-01 |
---|
職務 | 首席信息官 |
---|
| 盧大印先生,1972年生,中共黨員,企業管理博士研究生?,F任上海東證期貨有限公司董事長,東證潤和資本管理有限公司董事長,東證期貨國際(新加坡)有限公司董事長,上海市期貨同業公會副會長。1994年7月至2001年6月擔任申銀萬國證券股份有限公司浦三路營業部電腦專管員、婁山關路營業部經理助理、經紀管理總部陸家嘴證券交易營業部經理助理、銀城東路證券營業部經理助理、陸家浜路營業部副經理,2001年6月至2002年7月擔任東方證券有限責任公司信息技術中心職員、總經理助理、副總經理,2002年7月至2004年3月擔任公司電子商務業務總部副總經理(主持工作),2004年3月至2009年10月擔任公司經紀業務總部副總經理,2009年10月至2012年11月擔任上海東證期貨有限公司副總經理(分管信息技術總部),2012年11月至2021年1月擔任上海東證期貨有限公司總經理(分管信息技術總部),2020年12月至今擔任上海東證期貨有限公司董事長。 |